他社比較
三菱UFJフィナンシャル・グループ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役 |
1955年3月9日
|
1977年4月 大蔵省入省 1999年4月 東京大学先端科学技術研究センター助教授 2004年4月 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター教授 2014年6月 電源開発株式会社社外取締役 2015年10月 特命全権大使ラトビア国駐箚 2016年6月 東京大学名誉教授(現職) 2019年1月 特命全権大使ラトビア国駐箚退官 2019年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現株式会社NTTデータグループ) |
取締役 |
1961年9月27日
|
1984年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 1989年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社入社 2007年7月 同社ディレクター(シニアパートナー) 2013年7月 世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官 2014年6月 同長官CEO 2019年10月 同退任 2020年1月 コロンビア大学国際公共政策大学院Adjunct Professorand Adjunct Senior 2020年3月 AGC株式会社社外取締役(現職) 2020年6月 当社社外取締役(現職) 2022年6月 株式会社リクルートホールディングス社外取締役(現職) |
取締役 |
1951年5月20日
|
1977年4月 日本電信電話公社入社 2000年4月 株式会社NTTドコモ関西設備部長 2005年7月 三井住友カード株式会社代表取締役兼専務執行役員 2007年7月 株式会社NTTドコモ関西常務取締役経営企画部長 2008年6月 株式会社NTTドコモ取締役常務執行役員経営企画部長 2012年6月 同社代表取締役社長 2016年6月 同社取締役相談役 2018年6月 同社相談役 2019年6月 当社社外取締役(現職) 2021年3月 キリンホールディングス株式会社社外取締役 2022年6月 株式会社NTTドコモシニアアドバイザー |
取締役 |
1964年11月1日
|
1990年4月 弁護士登録第二東京弁護士会入会森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 2016年6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役(現職) 2020年4月 外苑法律事務所パートナー(現職) 2020年6月 日本郵船株式会社社外監査役 2021年6月 当社社外取締役(現職) 2023年6月 日本郵船株式会社社外取締役(現職) |
取締役 |
1947年9月27日
|
1971年4月 東京急行電鉄株式会社入社 2004年4月 イッツ・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 2008年1月 同社常務取締役 2008年6月 同社専務取締役 2010年4月 同社執行役員都市生活創造本部長 2010年6月 同社代表取締役専務取締役 2011年4月 同社代表取締役社長 2015年6月 同社代表取締役社長社長執行役員 2018年4月 同社(現東急株式会社)代表取締役会長(現職) 2019年6月 株式会社スリーハンドレッドクラブ代表取締役社長(現職) |
取締役 |
1957年7月25日
|
1984年12月 Paul ,Weiss ,Rifkind ,Wharton Garrison LLPアソシエイト 1987年7月 Salomon Brothers Inc .法務部ディレクター・アンド・カウンセル 1994年1月 同所パートナー 2022年6月 PHCホールディングス株式会社社外取締役(現職) 2023年6月 当社社外取締役(現職) |
取締役 |
1957年4月10日
|
1984年10月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 1989年2月 スイス国チューリッヒ駐在 2016年2月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)理事長 2019年7月 EYジャパン合同会社Chairman CEOEYJapan 株式会社取締役 2021年6月 当社社外取締役(現職) 2023年6月 帝人株式会社社外監査役(現職)丸一鋼管株式会社社外取締役(現職) |
取締役 |
1949年11月30日
|
1975年6月 タイ銀行入行 2002年10月 タイ銀行副総裁 2010年9月 同退任 2013年3月 The Siam Cement Public Company Limited 社外取締役 2017年6月 当社社外取締役(現職) |
取締役 |
1960年2月25日
|
1982年4月 東洋信託銀行株式会社入社 2013年6月 同社常務取締役 2017年6月 同社取締役副社長執行役員当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役(現職) |
取締役 |
1965年12月8日
|
1988年4月 株式会社三和銀行入行 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2022年4月 株式会社三菱UFJ銀行専務執行役員 2023年6月 当社取締役(現職) |
取締役 |
1956年11月4日
|
1979年4月 株式会社三菱銀行入行 2009年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2011年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 2013年5月 同行専務執行役員 2015年10月 米州MUFGホールディングスコーポレーション会長MUFGユニオンバンク会長 2016年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取執行役員 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役副頭取 2017年6月 同行取締役頭取執行役員当社取締役代表執行役副会長 2019年4月 当社取締役代表執行役社長 2020年4月 当社取締役代表執行役副会長 2021年4月 当社取締役執行役会長(現職) |
取締役 |
1961年11月18日
|
1986年4月 株式会社三菱銀行入行 2014年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役常務執行役員 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行取締役専務執行役員 2018年12月 Global Open Network 株式会社代表取締役最高経営責任者(CEO) 2019年4月 株式会社三菱UFJ銀行取締役副頭取執行役員 2019年6月 当社取締役代表執行役副社長 2019年8月 Global Open Network Japan 株式会社代表取締役会長 2020年4月 株式会社三菱UFJ銀行取締役(現職)当社取締役代表執行役社長(現職) |
取締役 |
1963年3月15日
|
1985年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2013年6月 同社常務執行役員当社執行役員 2016年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役専務執行役員 2019年4月 同社取締役副社長執行役員エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長 2020年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役社長(現職) 2020年6月 当社取締役代表執行役副会長 2022年4月 当社取締役(現職)(他の会社の代表状況) |
取締役 |
1965年1月19日
|
1988年4月 株式会社三菱銀行入行 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行取締役常務執行役員 2021年4月 同行取締役頭取執行役員(現職)当社代表執行役副会長 2021年6月 当社取締役代表執行役副会長 2022年4月 当社取締役(現職)(他の会社の代表状況) |
取締役 |
1962年2月22日
|
1985年4月 株式会社三菱銀行入行 2015年5月 同行常務執行役員 2018年7月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員当社常務執行役員 2018年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社常務執行役員 2020年4月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社専務執行役員三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社副社長執行役員 2020年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役専務執行役員 2021年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役副社長執行役員 2022年4月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役社長兼グローバルCEO(現職)三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼CEO(現職) 2022年6月 当社取締役(現職)(他の会社の代表状況) |
野村ホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1959年1月25日
|
1981年4月 当社入社 2003年4月 野村證券株式会社取締役 2003年6月 同社執行役 2007年4月 同社常務執行役 2008年10月 同社常務(執行役員) 2009年4月 同社執行役兼専務(執行役員) 2011年4月 同社Co -COO兼執行役副社長 2012年4月 当社執行役員野村證券株式会社取締役兼代表執行役社長 2012年8月 当社代表執行役グループCEO野村證券株式会社取締役兼代表執行役社長 2013年6月 当社取締役兼代表執行役グループCEO野村證券株式会社取締役兼代表執行役社長 2017年4月 当社取締役兼代表執行役社長グループCEO野村證券株式会社取締役会長 2020年4月 当社取締役会長(現職)野村證券株式会社取締役会長(現職) |
取締役 |
1963年11月7日
|
1987年4月 当社入社 2010年4月 野村證券株式会社執行役員 2012年4月 同社常務(執行役員) 2012年8月 当社常務(執行役員)野村證券株式会社常務(執行役員) 2013年4月 当社執行役員野村證券株式会社常務(執行役員) 2015年4月 当社執行役員野村證券株式会社専務(執行役員) 2016年4月 当社執行役員野村證券株式会社執行役兼専務(執行役員) 2017年4月 当社執行役員野村證券株式会社専務(執行役員) 2018年4月 当社執行役グループCo -COO野村證券株式会社取締役兼執行役副社長 2019年4月 当社執行役副社長グループCo -COO 2020年4月 当社代表執行役社長グループCEO野村證券株式会社代表取締役 2020年6月 当社取締役兼代表執行役社長グループCEO野村證券株式会社代表取締役 2021年6月 当社取締役兼代表執行役社長グループCEO(現職)野村證券株式会社代表取締役社長(現職) |
取締役 |
1965年8月2日
|
1988年4月 当社入社 2011年4月 野村證券株式会社執行役員 2015年5月 当社執行役員 2016年4月 当社執行役員野村證券株式会社常務(執行役員) 2017年4月 当社執行役員野村證券株式会社執行役兼常務(執行役員) 2018年4月 当社執行役員野村證券株式会社執行役兼専務(執行役員) 2019年4月 当社執行役員野村證券株式会社取締役兼専務(執行役員) 2021年4月 当社執行役員野村證券株式会社代表取締役副社長 2023年4月 当社代表執行役副社長野村證券株式会社代表取締役副社長 2023年6月 当社取締役兼代表執行役副社長(現職)野村證券株式会社代表取締役副社長(現職) |
取締役 |
1964年8月9日
|
1987年4月 当社入社 2007年4月 野村證券株式会社IB企画部長 2008年10月 同社キャピタル・マーケット部長兼キャピタル・ソリューション部長 2009年7月 同社キャピタル・マーケット部長 2012年4月 同社IB企画部長 2013年7月 当社グループ監査業務室長野村證券株式会社監査業務室長 2016年8月 当社取締役会室長野村證券株式会社取締役会室長 2017年4月 当社執行役員グループ・インターナル・オーディット担当野村證券株式会社執行役員インターナル・オーディット担当 2021年4月 当社顧問 2021年6月 当社取締役(現職) |
取締役 |
1961年1月8日
|
1988年1月 U.S.SecuritiesandExchangeCommission(SEC)エンフォースメント・アトーニー
1990年10月 U.S.SenateCommitteeonBanking,Housing,andUrbanAffairsカウンセル
1997年11月 SEC委員
2001年2月 同委員長代行
2002年7月 CNBCレギュラトリー・エキスパート
2003年5月 JPMorganChaseCo.インディペンデント・コンサルタント
2004年8月 CAInc.インディペンデント・ディレクター
2010年1月 PromontoryFinancialGroupスペシャル・アドバイザー
2010年12月 CITGroupInc.インディペンデント・ディレクター
2014年11月 NavientCorporationインディペンデント・ディレクター
2018年6月 当社社外取締役(現職)<主要な兼職>
|
取締役 |
1957年6月20日
|
1982年12月 TheSupremeCourt,HongKongソリシター
1988年1月 FirstEasternInvestmentGroup(第一東方投資集団)チェアマン兼CEO(現職)
1988年10月 HongKongStockExchangeディレクター兼カウンシルメンバー
1992年6月 HongKongSecuritiesandFuturesCommissionアドバイザリー・コミッティ・メンバー
2003年8月 WorldEconomicForumファンデーション・ボード・メンバー
2018年4月 AirbusSEインディペンデント・ディレクター(現職)
2021年6月 当社社外取締役(現職)<主要な兼職> |
取締役 |
1959年5月12日
|
1984年9月 MudgeRoseGuthrieAlexanderFerdonアソシエイト・アトーニー
1985年10月 Curtis,Mallet-Prevost,ColtMosleアソシエイト・アトーニー
1992年1月 GiancarloGleibermanアトーニー兼ファウンディング・パートナー
1997年9月 ThelenReidBrownRaysmanSteinerアトーニー兼(エクイティ)パートナー
2000年4月 FenicsSoftwareヴァイス・プレジデント兼リーガル・カウンセル
2001年4月 GFIGroupInc.エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント
2014年6月 U.S.CommodityFuturesTradingCommissionコミッショナー
2017年1月 同チェアマン
2019年10月 AmericanFinancialExchangeインディペンデント・ディレクター
2020年1月 WillkieFarrGallagherLLPシニア・カウンセル(現職)
2021年6月 当社社外取締役(現職)<主要な兼職>
|
取締役 |
1956年2月14日
|
1986年7月 ColumbiaUniversity,EconomicsDepartmentアシスタント・プロフェッサー
1991年1月 FederalReserveBankofNewYork(FRBNY)エコノミスト兼ヴァイス・プレジデント
2006年11月 同シニア・ヴァイス・プレジデント、FXForum,ExecutiveMeetingofEastAsiaandPacific(EMEAP)CentralBanks,BankforInternationalSettlementsメンバー
2007年1月 AmericanEconomicAssociation’sCommitteeontheStatusofWomenintheEconomicsProfessionボード・メンバー
2007年6月 MarketsCommittee,BankforInternationalSettlementsメンバー
2009年1月 FederalOpenMarketCommittee(FOMC)アクティング・システミック・オープン・マーケット・アカウント・マネージャー
2013年10月 OfficeofFinancialResearch(OFR),U.S.TreasuryDepartmentデピュティ・ディレクター
2013年10月 DeputiesCommitteeoftheFinancialStabilityOversightCouncil(FSOC)メンバー
2015年6月 ColumbiaUniversity,SchoolofInternationalandPublicAffairs(SIPA)シニア・リサーチ・スカラー、CentralBankingandFinancialPolicyディレクター(現職)
2021年6月 当社社外取締役(現職)<主要な兼職> |
取締役 |
1961年7月12日
|
1986年4月 株式会社三和銀行(現、株式会社三菱UFJ銀行)入行 1991年4月 ユニ・チャーム株式会社入社 1995年6月 同社取締役 1996年4月 同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長 1997年6月 同社常務取締役 1998年4月 同社常務取締役サニタリー事業本部長 2000年10月 同社常務取締役経営戦略担当 2001年6月 同社代表取締役社長 2004年6月 同社代表取締役社長執行役員(現職) 2021年6月 当社社外取締役(現職) |
取締役 |
1964年10月26日
|
1991年4月 弁護士登録、常松簗瀬関根法律事務所(現、長島・大野・常松法律事務所)入所 1999年1月 同法律事務所パートナー 2000年1月 長島・大野・常松法律事務所パートナー(現職) 2004年10月 Columbia Law School 客員教授 2015年5月 Inter -Pacific Bar Association (IPBA)事務総長 2016年2月 総務省電波監理審議会委員 2016年4月 一橋大学経営協議会委員 2018年4月 東京弁護士会副会長 2023年6月 当社社外取締役(現職) 2024年4月 IPBA会長(現職) |
取締役 |
1960年4月21日
|
1984年10月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現、有限責任監査法人トーマツ)入所 1988年4月 公認会計士登録 1997年6月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)パートナー 1998年1月 Deloitte Touche LLPニューヨーク事務所駐在 2004年10月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)業務管理本部監査テクノロジー部長 2010年8月 日本公認会計士協会監査基準委員会副委員長 2010年10月 有限責任監査法人トーマツ品質管理本部マニュアル室長 2015年11月 デロイトトーマツ合同会社ボードメンバー 2017年6月 デロイトトーマツ合同会社/有限責任監査法人トーマツ執行役レピュテーション・クオリティ・リスクマネジメント本部本部長 2022年6月 デロイトトーマツグループエシックス・オフィサー 2023年6月 当社社外取締役(現職) 2024年4月 野村證券株式会社取締役(現職) |
取締役 |
1956年7月14日
|
1980年3月 日本碍子株式会社入社 2007年6月 同社執行役員 2011年6月 同社常務執行役員 2014年6月 同社代表取締役社長 2021年4月 同社代表取締役会長(現職) 2024年6月 当社社外取締役(現職) |
東京海上ホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1952年11月9日
|
1975年4月東京海上火災保険株式会社入社2003年6月同社執行役員東海本部名古屋営業第三部長2004年10月東京海上日動火災保険株式会社執行役員名古屋営業第三部長2006年6月同社常務執行役員2008年6月同社常務取締役2008年6月当社取締役2009年6月当社取締役退任2010年6月東京海上日動火災保険株式会社専務取締役2011年6月当社専務取締役2012年6月東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長2012年6月当社取締役副社長2013年6月東京海上日動火災保険株式会社取締役社長2013年6月当社取締役社長2016年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役会長2019年6月同社取締役会長退任2019年6月当社取締役会長(現職) |
取締役社長(代表取締役)グループCEO、グループカルチャー総括 |
1960年8月15日
|
1983年4月東京海上火災保険株式会社入社2012年6月日新火災海上保険株式会社取締役常務執行役員2015年3月同社取締役常務執行役員退任2015年4月当社執行役員経営企画部長2016年4月当社常務執行役員2018年4月当社専務執行役員2018年4月東京海上日動火災保険株式会社専務取締役2018年6月当社専務取締役2019年6月東京海上日動火災保険株式会社取締役会長2019年6月当社取締役社長(現職)2024年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役(現職) |
専務取締役(代表取締役)グループ資本政策総括 |
1963年9月19日
|
1986年4月東京海上火災保険株式会社入社2018年4月当社執行役員監査部長2019年4月当社常務執行役員2019年4月東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員2019年6月同社常務取締役2019年6月当社常務取締役2022年4月当社専務取締役(現職)2022年4月東京海上日動火災保険株式会社専務取締役(現職)<主要な兼職>・東京海上日動火災保険株式会社専務取締役
|
専務取締役グループ事業戦略・シナジー総括 |
1965年9月11日
|
1988年4月東京海上火災保険株式会社入社2018年4月当社執行役員経理部長2018年4月東京海上日動火災保険株式会社執行役員経理部長2020年3月同社執行役員経理部長退任2020年4月当社常務執行役員2021年6月当社常務取締役2022年4月当社専務取締役(現職) |
専務取締役(代表取締役)海外事業総括、Co -Headof International Business |
1961年4月8日
|
1985年4月東京海上火災保険株式会社入社2015年4月東京海上日動火災保険株式会社執行役員シンガポール首席駐在員2017年3月同社執行役員シンガポール首席駐在員退任2017年4月当社執行役員経営企画部長2018年4月当社執行役員2020年4月当社常務執行役員2023年4月当社専務執行役員2023年4月東京海上日動火災保険株式会社専務取締役(現職)2023年6月当社専務取締役(現職) |
常務取締役グループ法務コンプライアンス総括 |
1961年6月2日
|
1985年4月東京海上火災保険株式会社入社2020年4月当社執行役員法務コンプライアンス部長2020年4月東京海上日動火災保険株式会社執行役員法務部長2022年4月当社常務執行役員2022年4月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役2022年6月当社常務取締役(現職)2024年4月東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(現職) |
常務取締役グループオペレーション総括 |
1966年8月10日
|
1990年4月東京海上火災保険株式会社入社2020年4月東京海上日動火災保険株式会社執行役員米国担当部長2022年4月当社常務執行役員2022年4月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役2022年6月当社常務取締役(現職)2023年3月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役退任 |
取締役 |
1959年12月7日
|
1982年4月東京海上火災保険株式会社入社2013年6月東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役2014年4月同社取締役社長2014年6月当社取締役2017年3月東京海上日動あんしん生命保険株式会社取締役社長退任2017年4月当社常務取締役2017年6月当社常務執行役員2018年4月当社専務執行役員2019年3月当社専務執行役員退任2019年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役社長2019年6月当社取締役(現職)2024年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役会長(現職) |
取締役 |
1957年1月21日
|
1979年4月日本航空株式会社入社1993年10月ボストンコンサルティンググループ入社1999年1月同社ヴァイスプレジデント・アンド・パートナー2005年1月同社日本代表、ヴァイスプレジデント・アンド・パートナー2005年5月同社日本代表、マネージング・ディレクター・アンド・シニア・パートナー2013年4月京都大学経営管理大学院客員教授2016年1月ボストンコンサルティンググループマネージング・ディレクター・アンド・シニア・パートナー2017年6月当社取締役(現職)2017年10月ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー2020年4月京都大学経営管理大学院特別教授(現職)2021年12月ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー退任 |
取締役 |
1953年11月8日
|
1981年4月日本電気株式会社入社2006年4月同社執行役員モバイルネットワーク事業本部長2009年4月同社執行役員常務2009年6月同社取締役執行役員常務2010年4月同社代表取締役執行役員社長2016年4月同社代表取締役会長2019年6月同社取締役会長2019年6月当社取締役(現職)2022年6月日本電気株式会社特別顧問(現職) |
取締役 |
1955年7月4日
|
1979年4月全日本空輸株式会社入社2007年4月同社執行役員2009年4月同社上席執行役員2009年6月同社取締役執行役員2011年6月同社常務取締役執行役員2012年4月同社専務取締役執行役員2013年4月ANAホールディングス株式会社代表取締役副社長執行役員2015年4月同社代表取締役社長2015年4月全日本空輸株式会社取締役2017年4月同社取締役会長2020年6月当社取締役(現職)2022年3月全日本空輸株式会社取締役会長退任2022年4月ANAホールディングス株式会社代表取締役会長2024年4月同社取締役会長(現職) |
取締役 |
1965年8月8日
|
1988年4月株式会社住友銀行入行1998年4月早稲田大学アジア太平洋研究センター客員講師(専任扱い)2000年4月一橋大学大学院国際企業戦略研究科専任講師2002年10月一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授2010年4月一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授2018年4月一橋大学大学院経営管理研究科教授(現職)2021年6月当社取締役(現職) |
取締役 |
1949年9月14日
|
1973年4月新日本製鐵株式会社入社2005年6月同社取締役経営企画部長2006年6月同社執行役員経営企画部長2007年4月同社執行役員総務部長2009年4月同社副社長執行役員2009年6月同社代表取締役副社長2012年10月新日鐵住金株式会社代表取締役副社長2014年4月同社代表取締役社長2019年4月日本製鉄株式会社代表取締役会長2023年6月当社取締役(現職)2024年4月日本製鉄株式会社取締役相談役2024年6月同社相談役(現職) |
取締役 |
1953年6月12日
|
1983年10月国際通貨基金エコノミスト1989年5月ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社主席エコノミスト1998年2月モルガン・スタンレー証券会社マネージング・ディレクターチーフエコノミスト2003年4月同社マネージング・ディレクター株式調査部長チーフエコノミスト2007年12月同社マネージング・ディレクター経済調査部長2012年7月モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社マネージング・ディレクターチーフエコノミスト兼債券調査本部長2014年3月同社マネージング・ディレクターチーフエコノミスト2017年1月同社シニアアドバイザー(現職)2023年6月当社取締役(現職) |
取締役 |
1967年8月22日
|
1995年4月東京地方裁判所判事補2000年7月弁護士(現職)2000年7月日比谷パーク法律事務所2023年6月当社取締役(現職) |
常勤監査役 |
1956年5月12日
|
1980年4月東京海上火災保険株式会社入社2011年6月東京海上日動火災保険株式会社執行役員経理部長2011年6月当社執行役員経理部長2012年6月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役2012年6月当社常務取締役2017年4月当社専務取締役2017年4月東京海上日動火災保険株式会社専務取締役2020年6月同社専務取締役退任2020年6月当社専務取締役退任2020年6月当社常勤監査役(現職) |
常勤監査役 |
1958年5月5日
|
1981年4月東京海上火災保険株式会社入社2012年6月東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社取締役社長2014年9月同社取締役社長退任2014年10月当社常務執行役員2015年6月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役2015年6月当社常務取締役2018年4月当社専務取締役2018年4月東京海上日動火災保険株式会社専務取締役2019年4月当社取締役副社長2019年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長2022年3月同社取締役副社長退任2022年6月当社取締役副社長退任2022年6月当社常勤監査役(現職) |
監査役 |
1951年9月1日
|
1979年4月弁護士(現職)1987年5月三井安田法律事務所2004年12月外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ2014年5月伊藤見富法律事務所(外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所)2014年6月当社監査役(現職)2020年4月モリソン・フォースター法律事務所(外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所)2023年10月GT東京法律事務所(外国法共同事業グリーンバーグ・トラウリグ外国法事務弁護士事務所) |
監査役 |
1964年9月17日
|
1988年4月三井信託銀行株式会社入行1994年6月パリ国立銀行入行1998年3月HSBC証券会社入社2000年1月スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社日韓金融機関格付チームヘッド2005年12月UBS証券株式会社調査部マネジング・ディレクター2011年6月メリルリンチ日本証券株式会社マネジング・ディレクター2015年9月名古屋商科大学大学院マネジメント研究科教授(現職)2016年1月マネックス証券株式会社執行役員チーフ・アナリスト2018年6月当社監査役(現職)2021年4月マネックス証券株式会社専門役員チーフ・アナリスト2022年8月同社専門役員チーフ・アナリスト退任2022年9月ピクテ・ジャパン株式会社シニア・フェロー(現職) |
監査役 |
1959年1月13日
|
1982年4月チェース・マンハッタン銀行入行1984年10月株式会社日本興業銀行入行1987年9月セキュリティ・パシフィック・ナショナル・バンク入行1991年3月バンク・オブ・アメリカ1994年10月モルガン・スタンレー銀行入行1995年6月東京大学先端科学技術研究センター協力研究員2004年4月一橋大学大学院商学研究科助手2005年4月一橋大学経済研究所COE研究員2006年4月明海大学経済学部准教授2008年4月専修大学商学部准教授2012年4月学習院大学経済学部教授(現職)2023年6月当社監査役(現職) |
三井物産 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1960年12月13日
|
1983年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員、機械・輸送システム本部長 2015年4月 当社社長、CEO 同年6月 当社代表取締役、社長、CEO 2021年4月 現職に就任 |
代表取締役社長CEO |
1962年1月2日
|
1984年4月 当社入社 2014年4月 当社執行役員、経営企画部長兼 2016年4月 当社執行役員、ニュートリション・アグリカルチャー 2017年4月 当社常務執行役員、ニュートリション・アグリカルチャー 2018年4月 当社常務執行役員 同年6月 当社代表取締役、常務執行役員 2019年4月 当社代表取締役、専務執行役員 2021年4月 現職に就任 |
代表取締役副社長執行役員CHROCCO |
1962年8月30日
|
1985年4月 当社入社 2018年4月 当社執行役員、人事総務部長 2021年4月 当社常務執行役員、CHRO、CCO 同年6月 当社代表取締役、常務執行役員、CHRO、CCO 2022年4月 当社代表取締役、専務執行役員、CHRO、CCO 2023年4月 現職に就任 |
代表取締役専務執行役員CFO |
1963年10月31日
|
1987年4月 当社入社 2019年4月 当社執行役員、経理部長 2022年4月 当社常務執行役員、CFO 同年6月 当社代表取締役、常務執行役員、CFO 2023年4月 現職に就任 |
代表取締役専務執行役員CSO |
1966年5月19日
|
1990年4月 当社入社 2020年4月 当社執行役員、事業統括部長 2022年4月 当社常務執行役員、CSO 同年6月 当社代表取締役、常務執行役員、CSO 2023年4月 現職に就任 |
代表取締役専務執行役員CDIO |
1967年2月24日
|
1990年4月 当社入社 2020年4月 当社執行役員、エネルギーソリューション本部長 2021年4月 当社執行役員、エネルギー第一本部長兼 2022年4月 当社常務執行役員 同年6月 当社代表取締役、常務執行役員 2023年4月 現職に就任 |
取締役 |
1949年12月27日
|
1972年2月 General Motors -Holden 'sLimited 入社 1987年6月 Nissan Motor Australia 入社 1991年9月 RioTintoLimited入社 2008年12月 Seven West Media Limited 社外取締役 2013年1月 RioTintoLimitedCEO 2016年7月 Rio Tinto Limited CEO退任 2017年6月 現職に就任 |
取締役 |
1946年8月17日
|
1969年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 1998年6月 同社取締役 2001年6月 同社常務取締役 2003年6月 同社専務取締役 2005年6月 同社取締役副社長 2012年6月 同社取締役副会長 2013年6月 同社取締役会長 2019年6月 現職に就任 2023年4月 トヨタ自動車㈱取締役Executive Fellow 同年6月 トヨタ自動車㈱取締役退任 同年6月 トヨタ自動車㈱Executive Fellow (現任) |
取締役 |
1956年9月7日
|
1980年4月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店入社 1986年9月 ソロモン・ブラザーズ・インクニューヨーク本店入社 1988年6月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現シティグループ証券会社)東京支店入社 1993年12月 エス・ジー・ウォーバーグ証券会社(現UBS証券会社)東京支店入社 2001年11月 ハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチ・センター長 2009年4月 東京大学理事 2014年3月 旭硝子㈱(現AGC㈱)社外取締役 2015年6月 東京海上ホールディングス㈱社外取締役 同年同月 三井不動産㈱社外取締役 同年9月 一橋大学大学院商学研究科(現経営管理研究科)教授 2019年7月 日本証券業協会副会長、自主規制会議議長(現任) 2020年4月 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授 同年6月 現職に就任 2022年4月 学校法人成蹊学園学園長(現任) 2023年6月 三菱電機㈱社外取締役(現任) |
取締役 |
1958年2月1日
|
1981年1月 ブラザー工業㈱入社 1988年1月 ㈱スワロフスキー・ジャパン入社 1994年9月 Alphametrics ,Inc .社長 1999年1月 Netyear Group ,Inc .取締役 同年7月 ネットイヤーグループ㈱取締役 2000年5月 同社代表取締役社長 2013年6月 ㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン㈱)社外監査役 2014年3月 ㈱ホットリンク社外取締役 同年6月 マネックスグループ㈱社外取締役(現任)(2024年6月退任予定) 2015年6月 損害保険ジャパン日本興亜㈱(現損害保険ジャパン㈱)社外取締役 2021年5月 ウイングアーク1st㈱社外取締役 同年6月 ネットイヤーグループ㈱取締役チーフエヴァンジェリスト(現任)(2024年6月退任予定) 同年6月 セガサミーホールディングス㈱社外取締役(現任) 2023年6月 現職に就任 |
取締役 |
1965年4月6日
|
1991年1月 マクドナルドカナダ入社 1997年1月 マクドナルドロシア/ウクライナマーケティングシニアディレクター 2001年7月 マクドナルドカナダマーケティングシニアディレクター 2004年10月 日本マクドナルド㈱マーケティング本部執行役員 2007年4月 同社ビジネスデベロップメント部上席執行役員 2009年7月 マクドナルドマレーシアマネージングディレクター 2012年5月 マクドナルドマレーシアマネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー 2013年8月 日本マクドナルド㈱代表取締役社長兼CEO 2014年3月 日本マクドナルドホールディングス㈱代表取締役社長兼CEO 2019年3月 日本マクドナルド㈱代表取締役会長 2021年3月 日本マクドナルドホールディングス㈱代表取締役会長 2023年6月 現職に就任 2024年3月 日本マクドナルド㈱代表取締役会長退任 同年3月 日本マクドナルドホールディングス㈱代表取締役会長退任 |
取締役 |
1966年5月28日
|
1989年6月 IBMシンガポール入社 2002年10月 IBMグローバルサービスNetworking Services Asia Pacific ディレクター 2003年10月 マイクロソフトOperations Asia Pacificand Greater China Regions Enterprise Partner Group ジェネラルマネージャー 2006年5月 シンガポール国会議員(fortheEast Coast Group Representation Constituency )(現任) 2008年7月 マイクロソフトシンガポールマネージングディレクター 2011年7月 マイクロソフトAsia Pacific Enterprise Partner Group ジェネラルマネージャー 2013年7月 マイクロソフトシンガポールマネージングディレクター 2017年4月 SATSLtd .社外取締役(現任) 同年5月 Capitaland Commercial Trust Management Limited 社外取締役 同年6月 Raffles Medical Group Ltd .Group Commercial ディレクター 2020年8月 シンガポール国会副議長(現任) 同年11月 Capita Land India Trust Management Pte .Ltd .社外取締役(現任) 2023年6月 現職に就任 |
常勤監査役 |
1960年10月14日
|
1984年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員、経理部長 2019年4月 当社執行役員、監査役室付 同年6月 現職に就任 |
常勤監査役 |
1961年1月10日
|
1984年4月 当社入社 2014年4月 当社執行役員、エネルギー業務部長 2015年4月 当社執行役員、エネルギー第二本部長 2017年4月 当社常務執行役員、エネルギー第二本部長 2019年4月 当社専務執行役員、CCO 同年6月 当社代表取締役、専務執行役員、CCO 2020年4月 当社代表取締役、専務執行役員、CHRO、CCO 2021年4月 当社代表取締役、副社長執行役員 2022年4月 当社取締役 同年6月 当社顧問 2023年6月 現職に就任 |
監査役 |
1957年6月30日
|
1980年4月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2000年6月 同監査法人代表社員 2004年6月 同監査法人金融本部長 2006年6月 同監査法人本部理事 2011年7月 同監査法人KPMGファイナンシャルサービス・ジャパンチェアマン 2013年7月 森公認会計士事務所設立 同年同月 日本公認会計士協会会長 2016年7月 日本公認会計士協会相談役(現任) 2017年6月 現職に就任 |
監査役 |
1965年11月28日
|
1994年4月 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 2000年9月 Covington Burling LLP(Washington ,D.C.)勤務 2001年5月 長島・大野・常松法律事務所復帰 2003年1月 同事務所パートナー(現任) 2015年6月 ㈱国際協力銀行社外監査役 2017年6月 三井製糖㈱社外取締役 同年8月 経済産業省「我が国企業による海外MA研究会」委員 2018年11月 経済産業省「公正なMAの在り方に関する研究会」委員 2019年4月 公認会計士・監査審査会非常勤委員(現任) 2022年6月 現職に就任 |
監査役 |
1957年7月30日
|
1983年4月 検事任官 1991年4月 在フランス日本国大使館一等書記官 2012年4月 最高検察庁総務部長 2013年7月 仙台地方検察庁検事正 2014年1月 法務省刑事局長 2018年1月 名古屋高等検察庁検事長 2020年5月 東京高等検察庁検事長 同年7月 検事総長 2022年6月 退官 同年8月 弁護士登録森・濱田松本法律事務所入所(現任) 2023年6月 現職に就任 |
日本電信電話 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
澤田純 島田明 |
|
大西佐知子 |
坂村健 内永ゆか子 |
|
武井奈津子 |
柳圭一郎 髙橋香苗 |
|
鹿島かおる |
取締役会長 |
1955年7月30日
|
1978年4月日本電信電話公社入社 2008年6月エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社取締役経営企画部長 2011年6月同社常務取締役経営企画部長 2012年6月同社代表取締役副社長経営企画部長 2013年6月同社代表取締役副社長 2014年6月当社代表取締役副社長 2018年6月当社代表取締役社長 2020年6月当社代表取締役社長社長執行役員 2022年6月当社代表取締役会長 2024年6月当社取締役会長(現在に至る) |
代表取締役社長社長執行役員CEO(Chief Executive Officer ) |
1957年12月18日
|
1981年4月日本電信電話公社入社 2007年6月当社経営企画部門担当部長 2007年7月西日本電信電話株式会社財務部長 2009年7月東日本電信電話株式会社総務人事部長 2011年6月同社取締役総務人事部長 2012年6月当社取締役総務部門長 2015年6月当社常務取締役総務部門長 2018年6月当社代表取締役副社長 2020年6月当社代表取締役副社長副社長執行役員 2022年6月当社代表取締役社長社長執行役員 (現在に至る) |
代表取締役副社長副社長執行役員技術戦略担当CTO(Chief Technology Officer ) |
1961年9月5日
|
1987年4月当社入社 2003年8月当社サイバーコミュニケーション総合研究所 サイバースペース研究所主幹研究員 2007年10月当社サイバーコミュニケーション総合研究所 サイバーソリューション研究所主幹研究員 2008年7月当社研究企画部門担当部長 2014年7月当社サービスイノベーション総合研究所 サービスエボリューション研究所長 2016年7月当社サービスイノベーション総合研究所長 2018年6月当社取締役研究企画部門長 2020年6月当社常務執行役員研究企画部門長 2022年6月当社代表取締役副社長副社長執行役員 (現在に至る) |
代表取締役副社長副社長執行役員事業戦略担当CFO(Chief Financial Officer ) |
1963年2月13日
|
1986年4月当社入社 2005年5月当社中期経営戦略推進室担当部長 2008年6月当社新ビジネス推進室担当部長 2009年7月当社経営企画部門担当部長 2014年6月当社財務部門長 2015年6月当社取締役財務部門長 2020年6月株式会社NTTドコモ取締役常務執行役員 財務部長 2020年12月同社代表取締役副社長 2022年6月当社代表取締役副社長副社長執行役員 (現在に至る) |
常務取締役常務執行役員CCXO(Chief Customer Experience Officer )Co -CAIO(Co -Chief Artificial Intelligence Officer ) |
1966年12月17日
|
1989年4月当社入社 2012年7月東日本電信電話株式会社 ビジネス開発本部担当部長 2014年7月エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラット フォーム株式会社スタジアムWi -Fi 推進室長 2016年7月当社新ビジネス推進室担当部長 2020年6月エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社取締役ビジネスソリューション本部 第三ビジネスソリューション部長 2021年6月同社執行役員ビジネスソリューション本部 第三ビジネスソリューション部長 2023年6月当社常務執行役員 研究開発マーケティング本部長 2024年6月当社常務取締役常務執行役員 研究開発マーケティング本部長(現在に至る) |
取締役 |
1951年7月25日
|
2000年4月東京大学大学院教授 (情報学環・学際情報学府) 2002年1月YRPユビキタス・ネットワーキング研究所 所長(現在に至る) 2009年4月東京大学大学院情報学環 ユビキタス情報社会基盤研究センター長 2014年10月一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・ 地方創生推進機構(現一般社団法人デジタル地方創生推進機構)理事長(現在に至る) 2017年4月東洋大学情報連携学部教授学部長 2017年4月同学術実業連携機構機構長(現在に至る) 2017年6月東京大学名誉教授(現在に至る) 2019年6月当社取締役(現在に至る) 2019年8月一般社団法人Io Tサービス連携協議会 理事長(現在に至る) |
取締役 |
1946年7月5日
|
1971年7月日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2004年4月同社取締役専務執行役員 2007年4月同社技術顧問 2007年4月特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・ イノベイティブ・ネットワーク理事長 2008年4月ベルリッツコーポレーション 代表取締役会長兼社長兼CEO 2009年10月株式会社ベネッセホールディングス 取締役副社長 2013年4月ベルリッツコーポレーション名誉会長 2013年9月株式会社グローバリゼーションリサーチ インスチチュート代表取締役社長 (現在に至る) 2021年6月新東工業株式会社取締役(現在に至る) 2022年6月当社取締役(現在に至る) 2022年7月特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・ イノベイティブ・ネットワーク会長理事 |
取締役 |
1953年4月16日
|
1976年4月第一生命保険相互会社入社 2010年4月第一生命保険株式会社代表取締役社長 2016年10月第一生命ホールディングス株式会社 代表取締役社長 2016年10月第一生命保険株式会社代表取締役社長 (国内生命保険事業を継承した新会社) 2017年4月第一生命ホールディングス株式会社 代表取締役会長 2017年4月第一生命保険株式会社代表取締役会長 2020年6月第一生命ホールディングス株式会社 取締役会長 2020年6月第一生命保険株式会社取締役会長 2022年6月当社取締役(現在に至る) 2023年4月第一生命ホールディングス株式会社取締役 2023年4月第一生命保険株式会社特別顧問(現在に至る) |
取締役 |
1968年5月6日
|
1994年6月株式会社ダイヤモンド社入社 2006年3月株式会社ダイヤモンド社 週刊ダイヤモンド副編集長 2015年4月慶應義塾大学特任教授(現在に至る) 2016年6月株式会社NTTドコモ取締役 2018年7月株式会社アインホールディングス取締役 (現在に至る) 2019年6月阪急阪神ホールディングス株式会社取締役 (現在に至る) 2021年6月ジャパンエレベーターサービスホールディング ス株式会社取締役(現在に至る) 2022年6月当社取締役(現在に至る) 2024年4月早稲田大学研究院教授(現在に至る) |
取締役 |
1961年2月10日
|
1983年4月ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社 2013年6月同社業務執行役員SVP法務部門長 2013年8月同社業務執行役員SVP 法務部門長・コンプライアンス部門長 2019年4月同社執行役員法務・コンプライアンス・ プライバシー部シニアゼネラルマネジャー 2020年4月同社執行役員 法務部シニアゼネラルマネジャー 2021年6月同社常務法務部シニアゼネラルマネジャー 2023年6月株式会社TBSホールディングス取締役 (現在に至る) 2024年6月当社取締役(現在に至る) |
常勤監査役 |
1960年8月16日
|
1984年4月日本電信電話公社入社 2009年4月NTTデータジェトロニクス株式会社 (現NTTデータルウィーブ株式会社) 代表取締役社長 2012年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ総務部長 2013年7月同社執行役員第二金融事業本部長 2016年6月同社取締役常務執行役員総務部長 人事部長兼務 2017年7月同社取締役常務執行役員人事本部長 総務部長兼務 2018年6月同社代表取締役副社長執行役員 人事本部長兼務 2020年6月同社顧問 2020年6月株式会社NTTデータ経営研究所 代表取締役社長 2022年6月当社常勤監査役(現在に至る) |
常勤監査役 |
1963年7月17日
|
1987年4月当社入社 2013年7月当社総務部門内部統制室次長 2014年6月当社総務部門内部統制室長 2016年6月東日本電信電話株式会社取締役 神奈川事業部長 神奈川事業部神奈川支店長兼務 2016年6月株式会社NTT東日本-南関東取締役 神奈川事業部長 神奈川事業部神奈川支店長兼務 2019年6月エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 常務取締役経営企画部長 NW設備事業部長兼務 2020年6月当社常勤監査役(現在に至る) 2020年6月NTT株式会社(現株式会社NTTDATA,Inc .) 監査役(現在に至る) |
常勤監査役 |
1960年6月17日
|
1984年4月会計検査院入庁 2016年12月同事務総長官房総括審議官 2017年4月同第2局長 2018年4月同事務総局次長 2018年12月同事務総長 2022年6月当社常勤監査役(現在に至る) |
監査役 |
1953年9月24日
|
1977年4月東京大学法学部助手 1980年4月学習院大学法学部講師 1982年4月同助教授 1988年4月東京大学法学部助教授 1991年4月同大学院法学政治学研究科助教授 1993年5月同法学政治学研究科教授 2016年4月学習院大学大学院法務研究科教授 2016年6月東京大学名誉教授(現在に至る) 2017年6月三井住友信託銀行株式会社取締役 (現在に至る) 2019年6月当社監査役(現在に至る) |
監査役 |
1958年1月20日
|
1981年11月昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入社 1985年4月公認会計士登録(現在に至る) 1996年6月太田昭和監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2002年6月新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) シニアパートナー 2006年7月同人材開発本部人事担当 2010年9月新日本有限責任監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) 常務理事コーポレートカルチャー推進室 広報室担当 2012年7月同常務理事ナレッジ本部長 2013年7月EY総合研究所株式会社代表取締役 2019年6月当社監査役(現在に至る) 2019年6月三井住友信託銀行株式会社取締役 2020年3月キリンホールディングス株式会社監査役 (現在に至る) 2021年6月三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社取締役(現在に至る) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング