他社比較
アンリツ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長グループCEO |
1964年8月17日
|
1988年4月 当社入社 2004年4月 計測事業統轄本部IPネットワーク事業部第1開発部長 2011年4月 Anritsu Company (米国)バイスプレジデント 2015年4月 当社執行役員計測事業研究開発総括 2016年4月 常務執行役員計測事業グループ副プレジデント 2017年4月 専務執行役員計測事業グループプレジデント 2017年6月 取締役 2018年4月 代表取締役社長社長(執行役員)(現任) 2018年6月 代表取締役(現任) 2019年4月 グループCEO(現任) |
取締役専務執行役員コーポレート総括 |
1960年1月27日
|
1983年4月 当社入社 2007年4月 経理部長 2010年4月 執行役員財務総括(CFO) 2013年6月 取締役(現任) 2017年4月 常務執行役員CIO 2018年4月 コーポレート総括(現任)グローバルコーポレート本部長 2019年4月 専務執行役員(現任) 2019年10月 Anritsu U.S.Holding ,Inc .(米国)社長 |
取締役常務執行役員CFO |
1961年7月29日
|
1986年4月 当社入社 2005年10月 計測事業統轄本部戦略マーケティング本部戦略企画部長 2006年4月 経営企画室事業戦略部長 2009年4月 マーケティング本部商品企画センター企画チーム4部長 2010年4月 経営企画室部長 2014年4月 マーケティング本部プロダクトマーケティング部プロジェクトチーム1部長 2017年4月 計測事業本部サービスインフラストラクチャーソリューション事業部長 2019年4月 アンリツエンジニアリング株式会社代表取締役社長 2020年4月 当社理事事業戦略総括 2022年4月 執行役員 2024年4月 常務執行役員(現任)CFO(現任) 2024年6月 取締役(現任) |
取締役常務執行役員通信計測カンパニープレジデント |
1964年5月25日
|
1988年4月 当社入社 2009年4月 マーケティング本部販売促進部APACチーム部長 2012年4月 マーケティング本部ワイヤレスデバイス製造ソリューション部長 2014年4月 マーケティング本部プロダクトマーケティング部プロジェクトチーム3部長 2016年4月 計測事業本部グローバルビジネスデベロプメント部長 2017年4月 執行役員グローバル営業総括 2017年10月 アジア・大洋州営業本部長 2019年4月 Anritsu Americas Sales Company (米国)社長 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年4月 常務執行役員(現任)通信計測カンパニープレジデント(現任) 2021年2月 Anritsu A/S(デンマーク)Chairman (現任) |
取締役 |
1951年4月2日
|
1976年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 1999年1月 同社NTT未来ねっと研究所企画部長 2002年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)ワイヤレス研究所長 2005年5月 日本無線株式会社入社顧問 2005年6月 同社取締役研究開発担当 2006年4月 同社取締役研究開発本部長 2011年4月 同社取締役執行役員事業担当補佐 2012年6月 同社取締役執行役員品質保証本部長兼研究所担当 2014年4月 同社取締役執行役員研究開発統括 2015年6月 同社顧問 2018年6月 同社退職 2021年6月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1974年2月19日
|
1999年4月 弁護士登録 2013年3月 紀尾井坂テーミス法律特許事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)パートナー(現任) 2019年6月 株式会社ミクシィ(現株式会社MIXI)社外監査役(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員) 2023年6月 当社社外取締役(現任) |
取締役監査等委員 |
1948年7月16日
|
1977年4月 公認会計士登録 1988年7月 青山監査法人代表社員 2006年9月 あらた監査法人(現Pw CJapan 有限責任監査法人)代表社員 2007年3月 同監査法人退職 2007年4月 国立大学法人横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授 2013年3月 花王株式会社社外監査役 2014年4月 国立大学法人横浜国立大学成長戦略研究センター客員教授 2016年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
取締役監査等委員 |
1963年5月11日
|
1986年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1990年3月 公認会計士登録 1997年7月 デロイト&トウシュオランダ駐在ジャパンデスク・マネジャー 2001年9月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所 2004年4月 金融庁公認会計士・監査審査会事務局審査検査室 2006年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー) 2020年8月 同監査法人退職 2020年9月 青柳淳一公認会計士事務所開設同事務所代表(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
取締役監査等委員 |
1952年9月3日
|
1977年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 1988年7月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社BU事業部IPNWサービス部長 2004年7月 同社理事BBIP事業部長 2007年7月 沖電気工業株式会社執行役員情通グループEVP 2010年4月 同社常務執行役員通信システム事業本部長 2011年4月 株式会社OKIネットワークス代表取締役社長 2015年4月 沖電気工業株式会社顧問 2017年8月 同社退職 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
取締役監査等委員 |
1961年2月4日
|
1984年4月 当社入社 2004年10月 Anritsu Pte .Ltd .(シンガポール)社長 2008年4月 営業・CRM戦略グループアジア・大洋州営業本部副本部長 2014年4月 執行役員アジア・大洋州営業総括 2017年10月 米州事業総括Anritsu Company (米国)社長 2018年4月 米国事業総括 2019年4月 Anritsu U.S.Holding ,Inc .(米国)社長 2019年10月 常務理事経営監査室 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
日本電子 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長兼CEO |
1964年1月9日
|
1986年4月 当社入社 2012年4月 経営戦略室長 2013年6月 執行役員に就任 2015年6月 取締役兼執行役員に就任 2016年6月 取締役兼常務執行役員に就任 2019年4月 経営戦略副担当 2019年6月 代表取締役社長兼COOに就任、経営全般、最高執行責任者 2022年6月 代表取締役社長兼CEOに就任(現) |
取締役兼専務執行役員統括開発技術・生産・知的財産戦略本部・技術統括センター・開発・基盤技術センター・NM,MS事業ユニット担当 |
1957年1月9日
|
1984年2月 当社入社 2009年4月 SA事業ユニット長 2011年6月 執行役員に就任 2013年4月 開発・基盤技術センター担当、周辺機器,SA,SM,IB事業ユニット・SA・SM設計室担当、IB事業ユニット長 2013年6月 常務執行役員に就任 2014年4月 MS事業ユニット担当(現)、EM事業ユニット担当 2015年4月 技術統括センター担当(現)、Scanning 系事業部門・設計統括・コストセンター担当 2016年4月 アプリケーション統括室・3D積層造形事業化プロジェクト担当 2016年6月 取締役兼常務執行役員に就任 2018年4月 統括開発技術担当(現)、知的財産担当 2018年6月 取締役兼専務執行役員に就任(現) 2021年4月 知的財産戦略本部担当(現) 2022年10月 NM事業ユニット担当(現) 2023年4月 生産担当(現) 2024年4月 開発・基盤技術センター担当(現) |
取締役兼専務執行役員財務・IT・輸出貿易管理担当 |
1959年10月23日
|
1982年4月 当社入社 2011年4月 財務本部長 2011年6月 執行役員に就任 2016年4月 米国支配人 2016年6月 常務執行役員に就任 2021年5月 財務・IT・輸出貿易管理担当(現) 2021年6月 取締役兼常務執行役員に就任 2024年4月 取締役兼専務執行役員に就任(現) |
取締役兼常務執行役員総務人事担当 |
1959年9月13日
|
1983年4月 当社入社 2012年4月 総務本部長 2014年6月 執行役員に就任 2015年4月 業務監理室長 2018年4月 総務担当 2018年6月 取締役兼常務執行役員に就任(現) 2024年4月 総務人事担当(現) |
取締役兼常務執行役員営業・デマンド推進本部・業務統括センター・科学・計測機器サービス事業担当 |
1960年4月26日
|
1984年4月 当社入社 2016年4月 欧州支配人 2016年6月 執行役員に就任 2020年4月 常務執行役員に就任、デマンド推進本部担当(現)、営業・業務統括センター副担当 2022年4月 営業・業務統括センター担当(現)、フィールドソリューション事業担当 2022年6月 取締役兼常務執行役員に就任(現) 2023年4月 科学・計測機器サービス事業担当(現) |
取締役兼執行役員経営戦略室長 |
1966年12月20日
|
1990年4月 当社入社 2016年4月 財務本部長 2020年6月 欧州支配人 2021年4月 執行役員に就任 2023年4月 経営戦略室長(現) 2024年6月 取締役兼執行役員に就任(現) |
社外取締役 |
1950年3月23日
|
1999年11月 横河アナリティカルシステムズ㈱(現アジレント・テクノロジー㈱)代表取締役社長 2007年2月 アジレント・テクノロジー㈱代表取締役副社長 2008年2月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱代表取締役社長 2018年6月 ㈱リガク非常勤取締役 2019年9月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱取締役会長 2020年9月 同社最高顧問(現) 2021年5月 (一社)日本バイオテク協議会顧問(現) 2021年6月 当社社外取締役に就任(現) |
社外取締役 |
1956年12月14日
|
2011年4月 富士フイルム㈱メディカルシステム事業部IVDイノベーション部事業部長 2017年1月 同社執行役員メディカルシステム事業部副事業部長兼IVDイノベーション部管掌 2020年6月 同社フェロー 2021年6月 同社参与 2022年6月 当社社外取締役に就任(現) 2023年7月 ㈱リージャー非常勤取締役(現) |
社外取締役 |
1964年4月9日
|
1987年4月 日商岩井㈱(現双日㈱)入社 1987年9月 日本ゼネラルエレクトリック㈱(現GEジャパン㈱)入社 1997年7月 ゼネラルエレクトリックキャピタルカーシステム㈱人事総務部長 2001年2月 GE横河メディカルシステム㈱(現GEヘルスケア・ジャパン㈱)取締役人事部門長 2003年1月 AIU保険会社(現AIG損害保険㈱)人事担当執行役員 2006年2月 マイクロソフト㈱執行役人事本部長 2011年10月 グラクソ・スミスクライン㈱人財担当取締役 2012年4月 経済同友会幹事 2016年10月 人事顧問および人事コンサルタント(現) 2021年6月 ㈱JALUX社外取締役 2023年6月 当社社外取締役に就任(現) 2024年6月 関西ペイント㈱社外取締役(27日就任予定) |
常勤監査役 |
1959年7月31日
|
1982年4月 当社入社 2005年4月 経営戦略室長 2006年4月 業務監理室長 2006年6月 執行役員に就任 2009年6月 取締役兼執行役員に就任 2011年6月 取締役兼常務執行役員に就任 2016年4月 営業・ブランド戦略担当 2016年6月 取締役兼専務執行役員に就任 2018年4月 業務統括センター担当 2022年4月 営業・業務統括センター副担当 2022年6月 常勤監査役に就任(現) |
常勤監査役 |
1960年10月1日
|
1984年4月 当社入社 2007年10月 財務本部経理部統括部長 2012年4月 サプライチェーンセンター生産管理本部長 2013年4月 サプライチェーンセンター副センター長 2015年6月 執行役員に就任 2016年4月 サプライチェーンセンター長兼資材本部長 2017年4月 生産担当 2021年4月 顧問に就任 2021年6月 常勤監査役に就任(現) |
社外監査役 |
1946年11月26日
|
1973年2月 弁護士登録 1973年3月 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 1978年7月 米国ロサンゼルス市マナット・フェルプス&フィリップス法律事務所入所 1980年5月 後藤法律事務所開設 2013年1月 当社社外監査役(仮監査役)に就任 2013年6月 当社社外監査役に就任(現) |
社外監査役 |
1953年10月16日
|
2003年6月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員 2007年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員 2009年6月 ㈱丸の内よろず代表取締役社長 2009年6月 ㈱南都銀行社外監査役 2010年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱代表取締役副社長 2012年6月 三菱マテリアル㈱社外監査役 2016年9月 エムエスティ保険サービス㈱代表取締役会長 2018年6月 日本特殊陶業㈱社外監査役 2022年6月 当社社外監査役に就任(現) |
堀場製作所 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長兼グループCEO |
1948年2月5日
|
1972年9月 当社入社 1977年12月 当社海外技術部長 1981年3月 当社海外本部長 1982年6月 当社取締役就任 1988年6月 当社専務取締役就任 1992年1月 当社代表取締役社長就任 1995年6月 株式会社エステック(現株式会社堀場エステック)代表取締役社長就任 2002年8月 厚利巴儀器(上海)有限公司(中国)(現堀場儀器(上海)有限公司(中国))取締役会長(董事長)就任 2005年6月 当社代表取締役会長兼社長就任 2016年4月 株式会社堀場エステック代表取締役会長就任(現在) 2018年1月 当社代表取締役会長兼グループCEO就任(現在) 2018年6月 ソフトバンク株式会社社外取締役就任(現在) 2021年6月 住友電気工業株式会社社外取締役就任(現在) |
代表取締役副会長兼グループCOO |
1958年2月10日
|
1982年3月 当社入社 1997年3月 当社エンジン計測企画開発部長 2002年2月 ホリバ・インスツルメンツ社(アメリカ)取締役社長就任 2002年6月 当社執行役員就任 2004年6月 株式会社エステック(現株式会社堀場エステック)取締役就任 2005年6月 当社取締役就任株式会社堀場エステック常務取締役就任 2008年6月 同社取締役副社長就任 2012年1月 当社経営戦略本部長 2013年3月 当社取締役副社長就任 2016年3月 当社代表取締役副社長就任 2018年1月 当社代表取締役副会長兼グループCOO就任(現在) 2018年4月 ホリバ・ヨーロッパ・ホールディング社(フランス)代表取締役社長就任 2021年4月 同社経営監督委員会議長就任 |
代表取締役社長 |
1962年11月1日
|
1985年3月 当社入社 1999年3月 当社エンジン計測開発部長 2003年3月 当社エンジン計測システム統括部長 2005年9月 当社自動車計測システム統括部長 2006年6月 当社執行役員就任 2007年1月 ホリバ・インターナショナル社(アメリカ)(現ホリバ・インスツルメンツ社(アメリカ))社長就任 2010年4月 当社常務執行役員就任 2011年1月 当社開発本部長兼開発統括室長 2014年3月 当社取締役就任 2014年4月 ホリバ・ジョバンイボン社(フランス)(現ホリバ・フランス社(フランス))代表取締役社長就任 2016年1月 同社経営監督委員会議長就任 2016年3月 当社専務取締役就任 2018年1月 当社代表取締役社長就任(現在) |
取締役 |
1947年7月9日
|
1979年 Vice President ,Rockwell International Corporation 1997年 Vice President ,Varian Semiconductor Equipment Associates Inc .Vice Presidentand General Manager ,Intel Corporation 2005年 Corporate Vice Presidentand General Manager ,Intel Corporation 2007年 President CEO,R.C.International LLC(現在)Senior Advisorand Operating Executive ,Golden Gate Capital 2010年 当社入社専務執行役員就任 2011年 ホリバ・インスツルメンツ社(アメリカ)代表取締役会長兼社長就任ホリバ・インド社(インド)代表取締役社長就任 2012年 ホリバABX社(フランス)代表取締役社長就任(現在) 2014年 ホリバ・インスツルメンツ社(アメリカ)代表取締役会長兼CEO就任(現在) 2016年 ホリバ・インド社(インド)代表取締役会長就任(現在) 2018年 Boardof Directors ,Montpellier Universityof Excellence (MUSE),France (現在) 2022年 Boardof Directors ,Universityof Montpellier (UM),France (現在)当社取締役就任(現在) |
取締役 |
1963年2月17日
|
1985年3月 株式会社エステック(現株式会社堀場エステック)入社 2004年10月 同社海外部長 2008年4月 ホリバ/エステック社(アメリカ)(現ホリバ・インスツルメンツ社(アメリカ))取締役社長就任 2010年1月 株式会社堀場エステック経営統括本部長 2010年3月 同社常務取締役就任堀場エステック・コリア社(韓国)代表取締役社長就任 2011年3月 株式会社堀場エステック取締役副社長就任 2012年4月 当社執行役員就任 2014年4月 当社常務執行役員就任 2016年3月 株式会社堀場エステック代表取締役社長就任 2016年4月 堀場エステック・コリア社(韓国)代表取締役会長就任 2023年1月 株式会社堀場エステック取締役就任(現在) 2023年3月 当社取締役就任(現在) 2023年4月 ホリバ・コリア社(韓国)代表取締役会長就任(現在) |
取締役 |
1959年3月23日
|
1982年4月 日本銀行入行 2000年1月 国際通貨基金日本国理事代理 2004年8月 同行岡山支店長 2006年7月 同行決済機構局参事役 2009年3月 同行金融市場局長 2011年5月 同行米州統括役 2012年11月 同行国際局長 2015年3月 弁護士登録 2015年6月 日立建機株式会社社外取締役就任 2019年1月 岩田合同法律事務所スペシャルカウンセル(現在)当社取締役就任(現在) 2021年3月 |
取締役 |
1960年12月3日
|
1998年8月 フランス国立ジェノタイピングセンター部長(遺伝子同定部門) 2003年4月 京都大学医学研究科社会健康医学専攻教授(ゲノム情報疫学)(併任) 2004年4月 京都大学医学研究科附属ゲノム医学センター教授(疾患ゲノム疫学解析部門)(併任) 2007年1月 フランス国立医学研究機構(INSERM)研究ユニットU.852リサーチディレクター(併任) 2008年11月 京都大学医学研究科附属ゲノム医学センター長(現在) 2014年10月 京都大学理事補(国際担当) 2015年4月 京都大学数理解析研究所客員教授(現在) 2016年11月 パスツール研究所・京都大学国際共同研究ユニット研究コーディネータ(現在) 2018年4月 京都大学・マギル大学ゲノム医学国際連携専攻専攻長(現在) 2018年11月 ジェノコンシェルジュ京都株式会社取締役(最高顧問)就任(現在) 2020年10月 京都大学総長主席学事補佐(現在) 2020年11月 RADDAR-Jfor Society 株式会社取締役(最高顧問)就任(現在) 2021年3月 当社取締役就任(現在) |
取締役 |
1971年11月14日
|
1996年4月 京都府立医科大学付属病院第一内科研修医 1998年7月 ベス・イスラエルメディカルセンター内科レジデント 2001年7月 同センターチーフレジデント 2002年7月 ペンシルベニア大学総合内科フェローシップ 2004年9月 カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部内科臨床准教授退役軍人局サンディエゴ医療センター総合内科 2005年2月 カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部3回生臨床クラークシップ副ディレクター 2008年9月 医療法人坂崎診療所中之島クリニック(現医療法人知音会中之島クリニック)副院長 2009年4月 医療法人知音会御池クリニックレディースドック長 2010年2月 親友会ホールディングス株式会社取締役就任(現在) 2010年7月 京都府立医科大学男女共同参画推進センター委員 2017年5月 株式会社京都メディカルクラブ代表取締役副社長就任 2018年6月 同社代表取締役社長就任(現在) 2020年3月 当社社外監査役就任 2021年4月 京都府立医科大学生理学教室統合生理学部門客員教授(現在) 2023年3月 当社取締役就任(現在) 2023年4月 医療法人知音会御池クリニック副所長(現在) |
監査役(常勤) |
1960年11月27日
|
1984年3月 当社入社 2004年9月 当社営業業務部長 2009年1月 当社営業本部長 2017年4月 当社理事就任 2018年1月 当社営業本部長 2021年1月 当社管理本部業績担当本部長 2022年1月 当社財務法務本部業績担当本部長 2024年3月 当社監査役就任(現在) |
監査役 |
1954年4月5日
|
1977年4月 自治省(現総務省)入省 1992年7月 内閣法制局参事官 1999年8月 京都府総務部長 2001年6月 京都府副知事 2002年4月 京都府知事(1期) 2006年4月 京都府知事(2期) 2010年4月 京都府知事(3期) 2011年4月 全国知事会会長(1期) 2013年4月 全国知事会会長(2期) 2014年4月 京都府知事(4期) 2015年4月 全国知事会会長(3期) 2017年4月 全国知事会会長(4期) 2018年4月 京都産業大学学長補佐、法学部法政策学科教授 2018年6月 公益財団法人京都文化財団理事長(現在) 2019年4月 川崎汽船株式会社社外取締役就任(現在) 2020年3月 当社監査役就任(現在) 2020年4月 京都産業大学学長特別補佐、法学部法政策学科教授株式会社トーセ社外取締役就任 2020年11月 (現在)京都産業大学理事、学長特別補佐、法学部法政策学科教授(現在) 2021年4月 日東薬品工業ホールディングス株式会社社外取締役就任(現在) 2021年6月 |
監査役 |
1977年7月25日
|
2000年4月 株式会社エイエムエス入社 2000年6月 同社取締役就任(現在) 2010年6月 綾羽株式会社取締役就任 2016年10月 同社取締役総務部門副部門長 2017年10月 同社取締役事業統括副部門長 2019年5月 公益財団法人河本文教福祉振興会理事(現在) 2022年4月 綾羽株式会社代表取締役副社長就任(現在) 2023年3月 当社監査役就任(現在) 2023年6月 公益財団法人びわ湖芸術文化財団理事(現在) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング