他社比較
NIPPO 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1955年7月6日生
|
1979年4月 当社入社 2012年4月 執行役員北海道支店長 2015年4月 常務執行役員建築事業統括部長 2015年6月 取締役常務執行役員 2016年6月 代表取締役常務執行役員 2018年6月 代表取締役社長(現任)執行役員社長(現任) |
代表取締役 |
1957年10月1日生
|
1980年4月 日本石油㈱入社 2008年4月 新日本石油㈱CSR推進部長 2010年6月 JXホールディングス㈱総務部長 2014年4月 JX日鉱日石ビジネスサービス㈱代表取締役社長 2016年4月 JX不動産㈱代表取締役社長 2017年4月 JXTGエネルギー㈱取締役副社長執行役員 2020年4月 同社取締役 2020年6月 当社代表取締役(現任)当社執行役員副社長(現任) |
代表取締役 |
1956年8月24日生
|
1979年4月 当社入社 2006年4月 企画部長 2014年4月 執行役員企画部長 2016年4月 常務執行役員 2016年6月 取締役 2019年4月 専務執行役員(現任) 2021年6月 代表取締役(現任) |
取締役 |
1957年1月12日生
|
1979年4月 当社入社 2013年4月 執行役員関東第二支店長 2016年4月 常務執行役員 2016年6月 取締役(現任) 2019年4月 専務執行役員(現任) |
取締役 |
1959年6月22日生
|
1982年4月 当社入社 2014年4月 中国支店長 2015年4月 執行役員中国支店長 2018年4月 常務執行役員(現任) 2018年6月 取締役(現任) |
取締役 |
1957年12月31日生
|
1983年4月 当社入社 2016年4月 合材部長 2017年4月 四国支店長 2019年4月 執行役員四国支店長 2020年4月 常務執行役員(現任) 2021年6月 取締役(現任) |
取締役 |
1938年3月8日生
|
1961年4月 当社入社 1965年6月 東京工業大学理工学部助手 1982年3月 同大学工学部教授 1993年10月 同大学学長 1997年10月 ケンブリッジ大学招聘研究員 1998年3月 東京工業大学名誉教授 1998年4月 学位授与機構機構長 2009年4月 文部科学省顧問独立行政法人大学評価・学位授与機構特任教授 2012年9月 当社顧問 2015年4月 独立行政法人大学評価・学位授与機構顧問 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年4月 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構顧問(現任) |
取締役 |
1948年1月1日生
|
1971年4月 ブリストルマイヤーズ㈱入社 1983年8月 ㈱テンポラリーセンター入社 1988年1月 ㈱パソナ常務取締役国際事業部長兼 2000年6月 ㈱パソナ代表取締役社長 2004年10月 ㈱プロフェッショナルバンク代表取締役社長 2007年4月 同社代表取締役会長(現任) 2009年10月 ㈱アッチェ代表取締役社長 2011年6月 同社非常勤取締役(現任)ITホールディングス㈱ 2017年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1950年5月10日生
|
1973年4月 ㈱内田洋行入社 1998年7月 同社北海道支社長 2003年10月 同社取締役九州支社長 2006年7月 同社取締役常務執行役員マーケティング本部長 2007年7月 同社取締役専務執行役員管理本部長兼マーケティング本部長 2008年7月 同社代表取締役社長 2014年7月 同社代表取締役会長 2018年10月 同社相談役 2020年6月 当社取締役(現任) 2020年8月 ㈱内田洋行特別顧問(現任) |
常勤監査役 |
1957年4月28日生
|
1981年4月 当社入社 2013年4月 西日本管理支社総務部長 2016年4月 経理部長 2020年4月 経理部理事 2020年6月 常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1959年3月1日生
|
1981年4月 当社入社 2016年4月 当社環境安全・品質保証部長 2019年4月 日鋪建設㈱理事 2019年6月 同社専務取締役 2021年6月 当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1962年9月1日生
|
1985年4月 日本石油㈱入社 2014年4月 JX日鉱日石エネルギー㈱経理部長 2017年4月 JXビジネスサービス㈱取締役事業3部長 2020年4月 同社常務取締役 2021年4月 ENEOS㈱社長付 2021年6月 当社常勤監査役(現任) |
監査役 |
1944年5月27日生
|
1970年4月 経済企画庁入庁 1995年6月 経済企画庁長官官房企画課長 1996年7月 国土庁長官官房審議官 1999年7月 参議院総務委員会調査室長 2001年7月 参議院財政金融委員会調査室長 2004年8月 日本生活協同組合連合会 2008年1月 ㈱伊藤園顧問 2009年6月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1950年8月18日生
|
1969年4月 札幌国税局入局 2000年7月 芝税務署副署長 2005年7月 東京国税局総務部考査課長 2007年7月 同局課税第一部課税総括課長 2009年7月 同局調査第二部長 2011年8月 苫米地税理士事務所開業 2016年9月 工藤建設㈱社外監査役(現任) 2016年12月 扶桑電通㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 当社監査役(現任) |
ENEOSホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長執行役員 |
1965年5月8日
|
1990年4月 東燃㈱へ入社 2008年7月 東燃ゼネラル石油㈱執行役員(和歌山工場長) 2011年3月 同社取締役(和歌山工場長) 2012年6月 同社常務取締役(川崎工場長) 2016年3月 同社専務取締役(精製・物流本部長) 2017年4月 JXTGエネルギー㈱取締役常務執行役員(製造本部副本部長) 2022年4月 当社副社長執行役員(社長補佐)ENEOS㈱副社長執行役員 2022年6月 当社取締役副社長執行役員(社長補佐)ENEOS㈱取締役副社長執行役員 2022年10月 当社代表取締役副社長執行役員(社長補佐)ENEOS㈱代表取締役副社長執行役員 2024年4月 当社代表取締役社長社長執行役員 2024年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任) |
代表取締役副社長執行役員CFO |
1963年4月18日
|
1987年4月 日本石油㈱へ入社 2019年4月 JXTGエネルギー㈱執行役員(経理部長) 2020年6月 当社常務執行役員(社長補佐)(経理部、財務IR部、広報部管掌) 2024年4月 当社副社長執行役員CFOENEOS㈱取締役(非常勤)(現任) 2024年6月 当社代表取締役副社長執行役員CFO(現任) |
社外取締役 |
1952年11月14日
|
1975年4月 日本郵船㈱へ入社 1998年6月 同社セミライナーグループ長 1999年6月 同社自動車船第二グループ長 2000年11月 同社自動車船第一グループ長 2001年4月 同社自動車船グループ長 2002年4月 同社経営委員 2004年6月 同社常務取締役経営委員 2006年4月 同社代表取締役・専務経営委員 2008年4月 同社代表取締役・副社長経営委員 2009年4月 同社代表取締役社長・社長経営委員 2015年6月 同社代表取締役会長・会長経営委員 2019年6月 同社特別顧問(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任) |
社外取締役 |
1951年10月10日
|
1974年4月 日本国有鉄道へ入社 1987年4月 東日本旅客鉄道㈱へ入社 2000年6月 同社取締役総合企画本部経営管理部長 2003年6月 同社常務取締役総合企画本部副本部長 2004年7月 同社常務取締役総合企画本部副本部長、 2005年6月 同社常務取締役総合企画本部副本部長 2008年6月 同社代表取締役副社長事業創造本部長 2009年6月 同社代表取締役副社長総合企画本部長 2012年4月 同社代表取締役社長総合企画本部長 2012年6月 同社代表取締役社長 2018年4月 同社取締役会長 2020年6月 日本製鉄㈱社外取締役(現任) 2020年7月 日本生命保険(相)社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2024年4月 東日本旅客鉄道㈱相談役(現任) |
社外取締役 |
1964年3月7日
|
1986年4月 等松・トウシュロスコンサルティング㈱へ入社 2000年7月 朝日アーサーアンダーセン㈱へ入社 2002年9月 デロイトトーマツコンサルティング㈱(現アビームコンサルティング㈱) 2005年4月 アビームM&Aコンサルティング㈱代表取締役社長 2016年4月 Pw Cアドバイザリー合同会社パートナー 2016年6月 日立金属㈱(現㈱プロテリアル)社外取締役三菱商事㈱社外取締役 2018年6月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)社外取締役 2019年6月 ㈱ハピネット社外取締役(現任) 2020年6月 当社社外取締役監査等委員 2021年4月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科専任教授(現任) 2021年6月 日立建機㈱社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) 2024年3月 アース製薬㈱社外取締役(現任) |
社外取締役 |
1963年9月21日
|
1987年4月 日本電信電話㈱へ入社 2006年7月 ㈱NTTドコモ人事部ダイバーシティ推進室長 2010年6月 同社東海支社静岡支店長 2012年6月 同社お客さまサービス部長 2014年6月 同社CSR部長 2017年6月 同社執行役員北陸支店長 2020年6月 ㈱NTTドコモ執行役員マーケティング部長 2021年6月 ドコモ・システムズ㈱常務取締役㈱ドコモCS北陸代表取締役社長 2022年6月 ㈱NTTドコモ取締役常勤監査等委員 2023年6月 当社社外取締役監査等委員 2024年6月 三菱食品㈱社外取締役(現任)当社社外取締役(現任) |
取締役常勤監査等委員 |
1965年1月22日
|
1988年4月 日本石油㈱へ入社 2018年4月 JXTGエネルギー㈱新エネルギーカンパニー水素事業推進部長 2020年4月 同社執行役員(水素事業推進部長) 2023年4月 ENEOS㈱社長付 2023年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)ENEOS㈱監査役(常勤) 2024年6月 ENEOS㈱監査役(非常勤)(現任) |
社外取締役監査等委員 |
1952年7月3日
|
1980年4月 判事補任官 1995年4月 最高裁判所調査官 2002年7月 東京地方裁判所部総括判事 2012年3月 水戸地方裁判所長 2014年4月 東京高等裁判所部総括判事 2015年2月 大阪高等裁判所長官 2016年9月 最高裁判所判事 2022年8月 弁護士登録長島・大野・常松法律事務所顧問(現任) 2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) |
社外取締役監査等委員 |
1967年10月25日
|
1991年9月 Deloitte &Touche LLPへ入社 1995年10月 J.P.モルガン証券会社(現JPモルガン証券㈱)へ入社 2003年3月 同社内部監査部長 2007年6月 同社アジア地区コンプライアンス・テスティング・グループ統括責任者 2013年3月 同社アジア地区コンプライアンス・リスクアセスメント統括責任者 2013年9月 スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン㈱(現S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱) 2019年1月 ㈱メルカリ執行役員Headof Internal Audit 2019年9月 ㈱メルカリ常勤監査役㈱メルペイ監査役(現任) 2021年4月 ㈱メルコイン監査役(現任) 2023年9月 ㈱メルカリ取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) |
社外取締役監査等委員 |
1968年12月27日
|
1992年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)へ入行 2000年9月 ㈱みずほホールディングス(現㈱みずほフィナンシャルグループ)IR部門 2001年1月 みずほ証券㈱投資銀行部門 2006年10月 ㈱ラザードフレールディレクター 2008年10月 ㈱ヒューロンコンサルティンググループシニアディレクター 2010年7月 トラスティーズコーポレートファイナンス㈱シニアディレクター 2011年12月 みずほコーポレートアドバイザリー㈱(現㈱みずほ銀行) 2016年10月 Pw Cアドバイザリー(同)グローバルM&Aアドバイザリーヘッド 2018年7月 同社パートナー 2023年6月 ㈱タムラ製作所社外取締役監査等委員(現任) 2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) |
コスモエネルギーホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長(代表取締役) |
1955年6月20日
|
1979年4月 大協石油㈱入社 2013年6月 コスモ石油㈱取締役(常務執行役員) 2015年10月 当社取締役(専務執行役員) 2016年6月 当社代表取締役(副社長執行役員) 2017年6月 当社代表取締役社長(社長執行役員) 2023年4月 当社代表取締役会長(現任) |
取締役社長(代表取締役)社長執行役員 |
1965年11月7日
|
1988年4月 コスモ石油㈱入社 2015年6月 同社供給部長 2018年4月 当社執行役員経営企画部長 2020年4月 当社常務執行役員 2020年6月 当社取締役(常務執行役員) 2023年4月 当社代表取締役社長(社長執行役員)(現任) |
取締役常務執行役員 |
1967年5月1日
|
1990年4月 コスモ石油㈱入社 2015年10月 同社人事総務部長 2017年4月 同社企画管理部長 2019年4月 同社取締役執行役員 2020年4月 当社執行役員人事部長 2022年4月 当社常務執行役員 2022年6月 当社取締役(常務執行役員)(現任) |
取締役常務執行役員 |
1969年10月8日
|
1993年4月 コスモ石油㈱入社 2018年4月 同社供給部長 2021年4月 同社取締役執行役員 2023年4月 当社常務執行役員 2024年6月 当社取締役(常務執行役員)(現任) |
取締役(注)3 |
1953年5月27日
|
1976年4月 関西電力㈱入社 2007年6月 同社執行役員企画室長 2010年6月 同社常務取締役 2012年4月 同社取締役副社長 2013年6月 同社取締役副社長執行役員 2016年6月 同社取締役社長田辺三菱製薬㈱社外取締役 2019年5月 電気事業連合会会長 2019年6月 テレビ大阪㈱社外取締役 2021年6月 ユアサM&B㈱上席顧問(現任) 2023年12月 岩谷産業㈱顧問(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) |
社外取締役(独立) |
1957年1月8日
|
1981年4月 農林水産省入省 2003年1月 在イタリア日本国大使館公使(国連食糧農業機関・国連世界食糧計画に対する常駐日本政府代表) 2016年4月 同省農林水産技術会議事務局研究総務官 2017年7月 同省退官 2017年11月 弁護士登録渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 2019年6月 日鉄物産㈱社外取締役 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2023年6月 NSユナイテッド海運㈱社外取締役(現任) |
社外取締役(独立) |
1961年8月31日
|
1984年4月 建設省(現国土交通省)入省 2007年9月 内閣官房内閣参事官(内閣総理大臣官邸参事官室) 2009年7月 国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課長 2011年7月 東日本大震災復興対策本部事務局参事官 2012年2月 復興庁統括官付参事官(企画班) 2013年8月 国土交通省人事課長 2015年7月 同省都市局長 2018年7月 同省総合政策局長 2020年7月 同省国土交通事務次官 2021年7月 同省国土交通事務次官退任 2021年10月 三井住友信託銀行㈱顧問(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) |
社外取締役(独立) |
1962年3月5日
|
1984年4月 日産自動車㈱入社 2001年8月 LVJグループ㈱入社(現ルイ・ヴィトン・ジャパン㈱) 2009年4月 ㈱シャルダン代表取締役 2010年1月 エステー㈱入社 2013年4月 同社取締役兼代表執行役社長 2013年5月 ㈱シャルダン取締役(現任) 2020年3月 トラスコ中山㈱社外取締役(現任) 2021年6月 エステー㈱取締役会議長兼代表執行役社長 2022年9月 ㈱キングジム社外取締役(現任) 2023年6月 エステー㈱会長(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) |
社外取締役(監査等委員)(独立) |
1958年3月8日
|
1980年4月 ㈱資生堂入社 2009年4月 同社お客さま・社会リレーション部長 2010年4月 同社CSR部長 2011年6月 同社常勤監査役 2015年6月 日本曹達㈱社外取締役㈱千葉銀行社外取締役(現任) 2016年6月 三菱商事㈱社外監査役 2017年6月 横河電機㈱社外監査役 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 横河電機㈱社外取締役(現任) |
社外取締役(監査等委員)(独立) |
1954年9月29日
|
1978年4月 三菱商事㈱入社 2009年4月 同社執行役員エネルギー事業グループCEOオフィス室長 2013年4月 ㈱リチウムエナジージャパン取締役副社長 2014年9月 KHネオケム㈱代表取締役社長 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 サンフロンティア不動産㈱社外取締役(現任) |
社外取締役(監査等委員)(独立) |
1957年4月25日
|
1980年4月 アルプス電気㈱(現アルプスアルパイン㈱)入社 2004年6月 同社取締役兼磁気デバイス事業本部長 2007年4月 同社取締役兼事業開発本部長 2009年4月 同社取締役兼技術本部長兼技術・品質担当 2011年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社代表取締役社長 2019年1月 同社代表取締役社長執行役員 2023年6月 同社代表取締役会長 2024年6月 同社代表取締役会長(退任予定)当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(常勤監査等委員) |
1962年12月13日
|
1992年11月 コスモ石油㈱入社 2015年6月 同社財務部長 2015年10月 当社財務部長 2016年6月 当社執行役員財務部長 2018年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役(常務執行役員) 2020年6月 当社代表取締役(常務執行役員) 2021年4月 当社代表取締役(専務執行役員) 2024年4月 当社取締役 2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)共栄タンカー㈱社外取締役(監査等委員)(就任予定) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング