他社比較
日本航空 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1962年1月3日
|
1987年4月 当社入社 2009年4月 当社安全推進本部部長(兼)ご被災者相談部長 2014年4月 当社執行役員整備本部長、株式会社JALエンジニアリング代表取締役社長 2016年4月 当社常務執行役員整備本部長、株式会社JALエンジニアリング代表取締役社長 2018年4月 当社社長執行役員 2018年6月 当社代表取締役社長執行役員 2023年4月 当社代表取締役社長執行役員グループCEO 2024年4月 当社代表取締役会長(現任) |
代表取締役社長執行役員 |
1964年12月31日
|
1985年4月 当社入社 2015年5月 当社成田第1客室乗員部第2客室乗員室長 2016年5月 当社成田第2客室乗員部長 2019年4月 当社客室安全推進部長 2020年4月 当社執行役員客室本部長 2022年4月 当社常務執行役員客室本部長 2023年4月 当社専務執行役員カスタマー・エクスペリエンス本部長、ブランドコミュニケーション担当 2023年6月 当社代表取締役専務執行役員グループCCO、カスタマー・エクスペリエンス本部長 2024年4月 当社代表取締役社長執行役員グループCEO(現任) |
代表取締役副社長執行役員 |
1964年9月26日
|
1988年4月 当社入社 2009年10月 当社東京支店販売業務部長 2011年1月 当社国際路線事業部長 2019年4月 当社執行役員経営管理本部長 2021年4月 当社常務執行役員経営企画本部長、経営管理本部長 2023年4月 当社専務執行役員経営企画本部長、グループCFO 2023年6月 当社取締役専務執行役員経営企画本部長、グループCFO 2024年4月 当社代表取締役副社長執行役員コーポレート部門管掌、グループCFO(現任) |
取締役副社長執行役員 |
1964年7月28日
|
1989年4月 当社入社 2012年3月 当社経営管理部長 2014年4月 当社旅客システム推進部長 2018年7月 当社路線統括本部副本部長(旅客システム推進部担当) 2019年4月 当社執行役員路線統括本部長付 2019年6月 当社執行役員日本トランスオーシャン航空株式会社代表取締役社長、沖縄地区担当 2022年4月 当社常務執行役員総務本部長 2024年4月 当社副社長執行役員 |
取締役専務執行役員 |
1962年9月5日
|
1986年4月 当社入社 2011年1月 当社旅客販売統括本部企画部長 2013年7月 当社九州地区支配人 2016年4月 当社執行役員旅客販売統括本部副本部長、国際旅客販売本部長、Web 販売本部長、東日本地区支配人 2020年4月 当社執行役員秘書部、政策業務部、総合政策センター担当 2022年4月 当社常務執行役員総合政策センター担当 2024年4月 当社専務執行役員総合政策センター担当 2024年6月 当社取締役専務執行役員総合政策センター担当(現任) |
取締役常務執行役員 |
1965年9月21日
|
1988年4月 当社入社 2016年4月 株式会社JALエンジニアリング執行役員 2019年4月 当社執行役員調達本部長 2021年4月 当社執行役員整備本部長、株式会社JALエンジニアリング代表取締役社長 2023年4月 当社常務執行役員整備本部長、株式会社JALエンジニアリング代表取締役社長 2024年6月 当社取締役常務執行役員整備本部長、株式会社JALエンジニアリング代表取締役社長(現任) |
社外取締役 |
1949年1月7日
|
1972年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年6月 同社執行役員 2002年4月 同社常務執行役員 2003年6月 同社代表取締役常務取締役 2004年4月 同社代表取締役専務取締役 2004年6月 同社代表取締役社長 2010年4月 同社代表取締役会長 2010年7月 朝日生命保険相互会社社外監査役 2011年6月 伊藤忠商事株式会社取締役会長 2013年6月 オムロン株式会社社外取締役 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 伊藤忠商事株式会社会長 2018年4月 伊藤忠商事株式会社特別理事 2020年4月 同社名誉理事(現任) |
社外取締役 |
1954年11月20日
|
1978年4月 ヤマハ発動機株式会社入社 2007年3月 同社執行役員 2009年3月 同社上席執行役員 2010年3月 同社代表取締役社長 2018年1月 同社代表取締役会長 2019年3月 AGC株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2022年1月 ヤマハ発動機株式会社取締役 2022年3月 同社顧問(現任) 2022年6月 三菱電機株式会社社外取締役(現任) |
社外取締役 |
1958年7月29日
|
1981年4月 株式会社日立製作所入社 2010年7月 株式会社サイファ代表取締役 2014年3月 株式会社アシックス社外監査役 2015年3月 藤田観光株式会社社外取締役 2015年4月 株式会社パロマ社外取締役 2016年6月 公益財団法人日本バスケットボール協会代表理事(現任) 2018年3月 株式会社SORA(現株式会社PIT)代表取締役(現任) 2018年6月 株式会社福井銀行社外取締役 2019年6月 JXTGホールディングス株式会社(現ENEOSホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 公益財団法人日本オリンピック委員会副会長(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) |
常勤監査役 |
1960年6月22日
|
1986年4月 当社入社 2009年10月 当社米州技術品質保証部長 2010年12月 株式会社JALエンジニアリング技術部長(出向) 2014年4月 当社整備本部副本部長株式会社JALエンジニアリング常務取締役 2018年4月 当社執行役員整備本部長、株式会社JALエンジニアリング代表取締役社長 2020年4月 当社常務執行役員整備本部長、株式JALエンジニアリング代表取締役社長 2020年6月 当社取締役常務執行役員整備本部長、株式会社JALエンジニアリング代表取締役社長 2021年4月 当社取締役 2021年6月 当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1960年3月19日
|
1983年4月当社入社2005年9月当社米州支社総務部長2007年4月当社経営企画室部長2010年2月当社執行役員経営企画本部副本部長2012年2月当社常務執行役員路線統括本部、国内路線事業本部長2013年4月当社専務執行役員路線統括本部長2016年6月当社取締役専務執行役員路線統括本部長2019年4月当社取締役専務執行役員財務・経理本部長2020年4月当社代表取締役専務執行役員財務・経理本部長2023年4月当社取締役2023年6月当社常勤監査役(現任) |
社外監査役 |
1956年3月4日
|
1979年4月 監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 1998年6月 監査法人トーマツ代表社員 2000年6月 トーマツベンチャーサポート株式会社代表取締役社長 2003年1月 トーマツターンアラウンドサポート株式会社(現:デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)取締役 2010年3月 更生会社株式会社日本航空コンプライアンス調査委員会委員(注6) 2017年10月 久保伸介公認会計士事務所所長(現任) 2018年1月 事業活性化アドバイザリー株式会社代表取締役 2018年5月 共栄会計事務所代表パートナー(現任) 2018年6月 当社社外監査役(現任) 2020年6月 川崎汽船株式会社社外監査役(現任) |
社外監査役 |
1951年10月10日
|
1974年4月 三井物産株式会社入社 2006年2月 同社財務統括部長 2008年4月 同社執行役員経理部長 2011年6月 同社代表取締役常務執行役員CFO 2013年2月 金融庁企業会計審議会委員 2013年7月 IFRS財団評議員 2014年4月 三井物産株式会社代表取締役副社長執行役員CFO 2015年6月 同社常勤監査役 2017年11月 公益社団法人日本監査役協会会長 2020年6月 当社社外監査役(現任) 2020年10月 日本取引所自主規制法人外部理事(現任)日本公認不正検査士協会理事長(現任) 2023年6月 日本電気株式会社社外取締役(現任) |
社外監査役 |
1959年9月24日
|
1988年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所 1994年2月 龍土綜合法律事務所入所 2006年1月 真和総合法律事務所パートナー弁護士 2017年2月 株式会社ファンドクリエーショングループ社外監査役(現任) 2018年6月 明治ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2022年4月 第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長株式会社小松製作所社外監査役(現任) 2023年6月 ソーダニッカ株式会社社外取締役(現任)当社社外監査役(現任) 2024年6月 |
ANAホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長取締役会議長 |
1955年7月4日
|
1979年4月 当社入社 2004年4月 当社人事部長 2007年4月 当社執行役員 2009年4月 当社上席執行役員 2009年6月 当社取締役執行役員 2011年6月 当社常務取締役執行役員 2012年4月 当社専務取締役執行役員 2013年4月 当社代表取締役副社長執行役員 2015年4月 当社代表取締役社長 2022年4月 当社代表取締役会長 2024年4月 当社取締役会長(現職) |
代表取締役社長グループ経営戦略会議議長、グループESG経営推進会議総括、グループ監査担当 |
1957年8月16日
|
1982年4月 当社入社 2005年4月 当社アライアンス室長 2012年4月 当社執行役員 2014年4月 当社上席執行役員 2020年6月 当社取締役常務執行役員 2021年4月 当社代表取締役専務執行役員 2022年4月 当社代表取締役社長(現職) |
代表取締役専務執行役員グループ渉外調査・秘書担当経済安全保障・グループ調達担当 |
1964年1月11日
|
1986年4月 当社入社 2014年4月 全日本空輸㈱企画部長 2018年4月 全日本空輸㈱執行役員 2020年4月 全日本空輸㈱上席執行役員 2022年4月 当社上席執行役員 2022年6月 当社取締役執行役員 2023年4月 当社取締役常務執行役員 2024年4月 当社代表取締役専務執行役員(現職) |
代表取締役専務執行役員グループCHO(Chief Human Resource Officer 、グループ人事・グループ労政担当)、グループ経営戦略担当 |
1963年12月16日
|
1987年4月 当社入社 2011年4月 当社ワシントン支店長 2015年4月 ANAセールス㈱執行役員全日本空輸㈱営業センター業務部長 2016年4月 当社グループ人財戦略部長全日本空輸㈱人財戦略室人事部長 2019年4月 全日本空輸㈱執行役員 2021年4月 当社上席執行役員 2024年6月 当社代表取締役専務執行役員(現職) |
取締役常務執行役員グループCFO(Chief Financial Officer 、グループ経理・財務担当) |
1964年7月14日
|
1988年4月 当社入社 2013年4月 全日本空輸㈱成田空港支店総務部長 2017年4月 当社グループ経理・財務室経営管理部長 2020年4月 当社執行役員 2022年4月 当社上席執行役員 2024年6月 当社取締役常務執行役員(現職) |
取締役執行役員グループESG経営推進会議議長、グループリスク&コンプライアンス・グループ法務・グループ総務担当 |
1966年11月20日
|
1989年4月 当社入社 2016年4月 全日本空輸㈱マーケティング室マーケットコミュニケーション部長 2019年4月 全日本空輸㈱マーケティング室マーケティング企画部長 2021年4月 当社執行役員 2023年4月 当社上席執行役員 2024年6月 当社取締役執行役員(現職) |
取締役全日本空輸㈱代表取締役社長 |
1958年5月26日
|
1990年9月 当社入社 2008年1月 当社アジア戦略室長 2010年12月 当社LCC共同事業準備室長 2011年5月 Peach Aviation ㈱代表取締役CEO 2020年4月 全日本空輸㈱代表取締役専務執行役員 2021年4月 当社上席執行役員 2022年4月 当社上席執行役員全日本空輸㈱代表取締役社長 2022年6月 当社取締役(現職)全日本空輸㈱代表取締役社長(現職) |
取締役 |
1948年12月1日
|
2004年6月 名古屋鉄道㈱常務取締役 2006年6月 名古屋鉄道㈱専務取締役 2008年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役副社長 2009年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役社長 2013年6月 当社取締役(現職) 2015年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役会長 2021年6月 名古屋鉄道㈱相談役(現職) |
取締役 |
1959年1月18日
|
2001年12月 メリルリンチ日本証券㈱代表取締役社長 2002年7月 ㈱大阪証券取引所取締役(社外) 2008年11月 世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官 2013年7月 当社取締役(現職) |
取締役 |
1950年6月19日
|
2008年7月 財務省大臣官房長 2009年7月 財務省主計局長 2010年7月 財務省財務事務次官 2012年8月 財務省退官 2013年6月 ㈱インターネットイニシアティブ代表取締役社長兼COO 2020年6月 当社取締役(現職) 2021年4月 ㈱インターネットイニシアティブ代表取締役社長兼Co -CEOCOO 2024年4月 ㈱インターネットイニシアティブ代表取締役社長執行役員(現職) |
取締役 |
1964年1月24日
|
2009年6月 ㈱リクルート取締役兼常務執行役員 2011年4月 ㈱リクルート取締役兼専務執行役員 2012年4月 ㈱リクルート代表取締役社長兼CEO 2012年10月 ㈱リクルートホールディングス代表取締役社長兼CEO 2021年4月 ㈱リクルートホールディングス代表取締役会長兼取締役会議長(現職) 2022年6月 当社取締役(現職) |
監査役(常勤) |
1955年4月27日
|
2008年10月 ㈱日本政策投資銀行常務執行役員(関西支店長) 2010年6月 ㈱日本政策投資銀行常務執行役員 2012年6月 富士石油㈱常務取締役 2017年6月 富士石油㈱専務取締役 2019年6月 当社監査役(現職) |
監査役(常勤) |
1961年4月14日
|
1989年10月 当社入社 2013年4月 当社財務企画・IR部長 2017年4月 当社執行役員 2019年6月 当社取締役執行役員 2020年4月 当社取締役常務執行役員 2021年4月 当社取締役専務執行役員 2022年4月 当社代表取締役副社長執行役員 2024年4月 当社顧問 2024年6月 当社監査役(現職) |
監査役(常勤) |
1961年8月11日
|
1984年9月 当社入社 2013年4月 全日本空輸㈱CSプロダクト・サービス室CS推進部長 2014年4月 ANAテレマート㈱代表取締役社長 2017年4月 ANAテレマート㈱代表取締役社長全日本空輸㈱執行役員 2019年4月 ANAテレマート㈱代表取締役社長全日本空輸㈱上席執行役員 2020年4月 全日本空輸㈱取締役執行役員 2022年4月 全日本空輸㈱取締役常務執行役員 2023年6月 当社取締役常務執行役員 2024年4月 当社顧問 2024年6月 当社監査役(現職) |
監査役 |
1957年5月24日
|
1991年4月 一橋大学商学部助教授 1999年4月 一橋大学大学院商学研究科教授 2009年1月 一橋大学大学院商学研究科研究科長 2011年1月 一橋大学理事・副学長 2014年6月 当社監査役(現職) 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科教授 2020年4月 東京経済大学経済学部教授(現職) 2021年4月 一橋大学名誉教授(現職) |
監査役 |
1966年6月12日
|
1989年4月 東海旅客鉄道㈱入社 2000年4月 弁護士登録ブレークモア法律事務所入所 2002年11月 アシャースト東京法律事務所入所 2010年1月 シティユーワ法律事務所入所 2020年7月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所 2023年6月 当社監査役(現職) |
スカイマーク 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
昭和28年12月3日
|
昭和51年4月 帝人株式会社入社 昭和62年7月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 平成11年1月 ユニゾン・キャピタル株式会社代表取締役 平成16年4月 GCA株式会社(現GCAサヴィアン株式会社)代表取締役パートナー 平成19年9月 インテグラル株式会社取締役パートナー同社代表取締役パートナー(現任) 平成20年3月 平成27年9月 当社代表取締役会長(現任)株式会社バンダイナムコホールディングス取締役兼務(現職) |
代表取締役社長 |
昭和35年1月2日
|
昭和57年4月 日本開発銀行入行 平成18年4月 日本政策投資銀行経営戦略部長兼政策金融評価室長 平成20年3月 日本政策投資銀行金融企画第1部長 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行投資企画部長兼グロース・クロスボーダー投資グループ長 平成21年6月 同行投資開発グループ長 平成22年6月 同行企業金融第1部長 平成24年6月 同行常務執行役員 平成25年9月 同行取締役常務執行役員同行取締役常務執行役員退任 平成27年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成27年9月 |
専務取締役 |
昭和29年4月25日
|
昭和53年4月 全日本空輸株式会社入社 昭和63年7月 整備本部成田工場運航機体整備部 平成5年3月 整備本部管理室整備事業部主席部員 平成7年6月 整備本部成田メンテナンスセンター管理室リーダー 平成11年4月 関連事業室業務部主席部員 平成15年4月 整備本部機体計画部部長 平成18年4月 エアーニッポン株式会社出向取締役整備本部長 平成20年4月 執行役員東京空港支店長羽田地区グループ統括 平成22年4月 上席執行役員整備本部副本部長 平成24年4月 株式会社OCS代表取締役社長 平成27年6月 退任 平成27年9月 当社専務取締役就任(現任) |
専務取締役執行役員 |
昭和50年11月25日
|
平成11年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成17年4月 当社入社 平成23年4月 当社経営企画室課長 平成24年6月 当社経営企画室長 平成26年6月 当社経理部長 平成26年9月 当社退社 平成27年3月 当社入社執行役員(経営企画室担当)就任 平成27年9月 当社専務取締役執行役員就任(現任) |
取締役執行役員 |
昭和54年4月20日
|
平成15年4月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社入社 平成17年2月 モルガン・スタンレー証券会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 平成26年9月 インテグラル株式会社入社(現任) 平成27年9月 当社取締役執行役員(現任) |
取締役 |
昭和27年6月18日
|
昭和46年4月 全日本空輸株式会社入社 昭和46年12月 整備本部ライン整備所東京整備工場装備課 昭和57年12月 整備本部機体工場機体整備部装備課第一係 平成3年6月 整備本部東京ライン整備工場ライン整備部業務課主席部員 平成6年3月 整備本部羽田メンテナンスセンター整備統制室主席部員 平成9年6月 整備本部ラインメンテナンスセンター生産業務部生産管理課リーダー 平成11年6月 OCC推進室業務部主席部員 平成13年2月 整備本部成田メンテナンスセンター運航機体整備部部長 平成15年4月 整備本部ラインメンテナンスセンターMOC室室長 平成18年4月 新東京空港事業株式会社出向 平成20年4月 整備本部機装センターセンター長 平成22年4月 整備本部品質推進室室長 平成24年4月 整備本部副本部長付主席部員 平成27年9月 当社取締役執行役員就任(現任) |
常勤監査役 |
昭和27年12月26日
|
昭和46年4月 全日本空輸株式会社入社 平成12年12月 当社入社ラインメンテナンス部 平成17年7月 当社ラインメンテナンス部長 平成18年4月 当社整備本部副本部長 平成19年11月 当社整備本部長 平成22年6月 当社取締役就任 平成26年6月 当社常勤監査役就任(現任) |
常勤監査役 |
昭和30年4月15日
|
昭和55年4月 株式会社住友銀行入行 昭和60年1月 関連事業部 平成6年10月 市ヶ谷支店支店長代理 平成10年7月 株式会社住友クレジットサービス出向 平成13年4月 株式会社三井住友銀行武蔵野ブロック部長 平成15年10月 融資第三部部付部長 平成17年4月 営業審査第二部上席審査役 平成18年4月 本店営業第七部部付部長 平成19年10月 総合地所株式会社出向 平成20年3月 総合地所株式会社入社執行役員財務経理本部副本部長兼ローン審査部長 平成21年6月 執行役員 平成23年4月 取締役兼常務執行役員管理本部長 平成26年7月 取締役兼専務執行役員管理本部長 平成27年5月 顧問 平成27年9月 当社常勤監査役就任(現任) |
監査役 |
昭和30年7月5日
|
昭和61年4月 中京大学商学部専任講師 昭和62年4月 中京大学経済学部専任講師 平成10年4月 一橋大学商学部教授 平成17年4月 一橋大学大学院商学研究科研究科長兼商学部長 平成21年4月 一橋大学大学院商学研究科教授(現職) 平成23年1月 財務省財政制度等審議会委員(現任)総務省情報通信審議会委員(現任) 平成25年1月 経済産業省総合資源エネルギー調査会臨時委員(現任) 平成27年2月 経済産業省調達価格算定委員会委員(現任) 平成27年3月 内閣府中央交通安全対策会議専門委員(現任) 平成27年9月 当社監査役(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング