他社比較
シャクリー・グローバル・グループ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役 |
1964年9月27日生
|
1993年 アーケード・インク社長 1997年 アーケード・インク社長兼CEO 1999年 ビューティー・ドットコム会長兼CEO 2001年 アクティベイテッド・ホールディングス・エルエルシーマネージング・パートナー現在に至る 2004年 シルバー・ファミリー・ホールディングスエルエルシーマネージング・ディレクター現在に至る 2004年 当社取締役、代表執行役、会長兼CEO 2004年 日本シャクリーホールディングス株式会社取締役、代表執行役、CEO 2012年 当社取締役、代表執行役、会長・社長兼CEO現在に至る 2012年 日本シャクリーホールディングス株式会社取締役、代表執行役、会長兼CEO 2012年 日本シャクリー株式会社取締役、代表執行役、会長兼CEO 2016年 日本シャクリーホールディングス株式会社代表取締役、会長兼CEO現在に至る 2016年 日本シャクリー株式会社代表取締役、会長兼CEO現在に至る |
取締役 |
1964年6月27日生
|
1989年 サイプレスリサーチコーポレーションCEO兼取締役 1995年 アヴェオ・インクCEO兼取締役 2001年 アルセット・インクCEO兼取締役 2006年 イディーリ・インクCEO兼取締役 2010年 当社取締役現在に至る 2010年 日本シャクリーホールディングス株式会社取締役 2012年 イディーリ・インク取締役 2012年 日本シャクリー株式会社取締役 2013年 アルセット・ホールディングス・エルエルシーマネージング・パートナー現在に至る 2018年 エグザクティウスエルエルシーマネージング・パートナー現在に至る |
取締役 |
1964年12月16日生
|
1986年 ドレクセル・バーナム・ランバートアソシエイト 1988年 ベア・スターンズ・アンド・カンパニーヴァイス・プレジデント 1990年 フラッグ・テレコム・リミテッド共同創立者、取締役及び取締役会秘書役、ファイナンス・コミッティー・メンバー及び秘書役、ストラテジック・プランニング・ディレクター 1990年 ガルフ・アソシエイツ・インクマネージング・プリンシパル現在に至る 2012年 日本シャクリー株式会社取締役 2013年 日本シャクリーホールディングス株式会社取締役 2013年 当社取締役現在に至る 2016年 日本シャクリーホールディングス株式会社監査役現在に至る 2016年 日本シャクリー株式会社監査役現在に至る 2016年 ザ・パーフェクト・シップ・インク取締役秘書役及び財務担当 |
取締役 |
1957年3月8日生
|
1985年 ゴールドマン・サックスヴァイス・プレジデント 1988年 モルガン・スタンレーシニア・ヴァイス・プレジデント 1990年 キッダー・ピーボディー・アンド・カンパニーマネージング・ディレクター、アジア・インベストメント・バンキング部門長 1993年 グレイストーン・パートナーズパートナー共同創立者 1995年 ワイス・ペック・アンド・グリアーマネージング・ディレクター 1997年 ウォーターストーン・キャピタルプレジデント 1999年 ウェルスプレイス・インクプレジデント、創立者 2002年 ゼニス・パートナーズプレジデント、共同創立者 2006年 カンター・フィッツジェラルドプレジデント、アセット・マネジメントCIO 2009年 ラザード・ウェルス・マネジメント、プライベート・アドバイザリー部門長、マネージング・ディレクター 2012年 インターナショナル・アセット・マネジメント・リミテッドCEO 2013年 当社取締役現在に至る 2013年 日本シャクリー株式会社取締役 2013年 日本シャクリーホールディングス株式会社取締役 2016年 アロイ・アセット・マネジメントCEO兼マネージング・パートナー現在に至る |
取締役 |
1955年9月8日生
|
1983年 ドレクセル・バーナム・ランバートアソシエイト 1988年 ドレクセル・バーナム・ランバートファースト・ヴァイス・プレジデント、コーポレート・ファイナンス部 1989年 クレイトン・デュビリエ&ライス 1989年 APS取締役 1990年 ピリオド・ファーニチャー・カンパニー取締役 1994年 デュビリエ&カンパニーマネージング・ディレクター現在に至る 1994年 システック・インターナショナル・インク取締役会長現在に至る 1995年 フェニックス・パッケージング・カンパニー取締役 1997年 オールド・ロンドン・フーズ取締役 1999年 マグネティック・データ・テクノロジーズ取締役 2004年 オーディーシー・ニンバス・インク取締役 2004年 ベルリン・インダストリーズ・インク取締役 2005年 ディーシー・セイフティ・セールスカンパニー・インク取締役現在に至る 2008年 ブレティン・インテリジェンス・エルエルシー取締役 2010年 ブルーグラス・デアリーアンドフード・インク取締役現在に至る 2012年 ナチュラル・システム・ユーティリティーズ取締役 2013年 当社取締役現在に至る 2013年 日本シャクリー株式会社取締役 2013年 日本シャクリーホールディングス株式会社取締役 2015年 クリアロン・ファイバー・ネットワーク取締役会会長現在に至る 2016年 アクロウ・ブリッジ取締役現在に至る 2018年 ホートン・ポイント取締役現在に至る |
代表執行役会長、社長兼CEO |
1964年9月27日生
|
|
代表執行役管理本部長 |
1976年12月11日生
|
2001年 ブリガム・ヤング大学にて会計学の学士を取得 2001年 アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー 2010年 シャクリー・コーポレーション入社ディレクター・オブ・インターナショナル・ファイナンス・アンド・レポーティング 2011年 シャクリー・コーポレーションヴァイス・プレジデント・オブ・インターナショナル・ファイナンス 2014年 シャクリー・コーポレーションヴァイス・プレジデント・オブ・グローバル・インターナル・オーディット 2017年 当社代表執行役現在に至る 2017年 日本シャクリー株式会社取締役現在に至る 2017年 日本シャクリーホールディングス株式会社取締役現在に至る ②社外役員の状況当社の社外役員は3名であります。社外取締役ポール・ハーレー氏は、アルセット・ホールディングス・エルエルシー及びエグザクティウスエルエルシーのマネージング・パートナーを兼務しておりますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。社外取締役マーク・オストロフ氏は、アロイ・アセット・マネジメントのCEO兼マネージング・パートナーを兼務しておりますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。社外取締役マイケル・デュビリエ氏は、デュビリエ&カンパニーのマネージング・ディレクター、システック・インターナショナル・インクの取締役会長、ディーシー・セイフティ・セールスカンパニー・インクの取締役、ブルーグラス・デアリーアンドフード・インクの取締役、クリアロン・ファイバー・ネットワークの取締役会会長、アクロウ・ブリッジの取締役及びホートン・ポイントの取締役を兼務しておりますが、当社と当該他の会社等との間には特別な関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。なお、社外取締役の選任に当たりましては特段の基準又は方針等は設けておりません。また、当社はマイケル・デュビリエ氏を独立役員とする独立役員届出書を東京証券取引所に届け出ております。③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係監査委員会は、当社グループの内部監査部門と連携を図るため、内部監査の結果の確認や、内部監査の方針等の調整を行っております。また、会計監査人は、会計監査の結果について、監査委員会に報告することを通じて、相互連携を図っております。当社グループは、内部監査部門が、会計記録の正確性及び経営の信頼性の確保を図っております。 |
キッコーマン 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役名誉会長取締役会議長 |
1935年2月13日
|
1958年4月 当社入社 1977年3月 海外事業部長 1979年3月 取締役 1982年3月 常務取締役 1985年10月 代表取締役常務取締役 1989年3月 代表取締役専務取締役 1994年3月 代表取締役副社長 1995年2月 代表取締役社長 2004年6月 代表取締役会長CEO 2011年6月 取締役名誉会長取締役会議長(現任) |
代表取締役会長 |
1951年9月2日
|
1974年4月 当社入社 2002年6月 関東支社長 2003年6月 執行役員 2006年6月 常務執行役員 2008年4月 国際事業第1本部長兼国際事業第2本部長 2008年6月 取締役常務執行役員 2011年6月 代表取締役専務執行役員 2011年6月 キッコーマン食品㈱代表取締役社長 2013年6月 代表取締役社長CEO 2021年6月 代表取締役会長CEO 2023年6月 代表取締役会長(現任) |
代表取締役社長CEO |
1957年3月28日
|
1981年4月 当社入社 2008年4月 経営企画部長 2008年6月 執行役員 2009年12月 経営企画部長兼事業開発部長 2011年6月 常務執行役員 2011年6月 経営企画室長兼事業開発部長 2012年6月 CFO(最高財務責任者) 2015年6月 取締役常務執行役員 2019年6月 代表取締役専務執行役員 2019年6月 キッコーマン食品㈱代表取締役社長(現任) 2021年6月 代表取締役社長COO(最高執行責任者) 2023年6月 代表取締役社長CEO(現任) |
代表取締役専務執行役員国際事業本部長 |
1967年9月2日
|
1996年10月 当社入社 2011年7月 海外事業部長代理 2012年6月 執行役員 2012年6月 海外事業部長 2013年4月 国際事業本部長補佐 2014年6月 国際事業本部副本部長 2015年6月 常務執行役員 2017年6月 取締役常務執行役員 2017年6月 国際事業本部長(現任) 2021年6月 取締役専務執行役員 2023年6月 代表取締役専務執行役員(現任) |
取締役専務執行役員 |
1950年7月29日
|
1973年4月 当社入社 2001年12月 KIKKOMANTRADINGEUROPEGmb H代表社員 2006年6月 執行役員 2009年6月 常務執行役員 2012年10月 KIKKOMANSALESUSA,INC.取締役社長(現任) 2013年6月 取締役常務執行役員 2016年6月 取締役専務執行役員(現任) |
取締役常務執行役員研究開発本部長 |
1957年2月22日
|
1980年4月 当社入社 2006年6月 研究開発本部研究開発第3部長 2008年6月 執行役員 2008年6月 研究開発本部長(現任) 2014年6月 常務執行役員 2017年6月 キッコーマンバイオケミファ㈱代表取締役社長 2018年6月 取締役常務執行役員(現任) |
取締役常務執行役員CFO(最高財務責任者) |
1957年3月29日
|
1979年4月 当社入社 2008年11月 経理部長 2011年6月 執行役員 2011年6月 CFO(最高財務責任者)補佐 2017年6月 常務執行役員 2017年6月 CFO(最高財務責任者)(現任) 2021年6月 取締役常務執行役員(現任) |
取締役 |
1935年9月7日
|
1958年4月 日本銀行入行 1989年9月 日本銀行理事 1994年12月 日本銀行副総裁 1998年11月 ㈱富士通総研理事長 2002年6月 当社取締役 2003年3月 日本銀行総裁 2008年12月 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所理事長(現任) 2009年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1942年4月9日
|
1965年4月 大正海上火災保険㈱入社 1996年4月 三井海上火災保険㈱代表取締役社長 2000年6月 三井海上火災保険㈱最高経営責任者(CEO) 2001年10月 三井住友海上火災保険㈱代表取締役会長共同最高 2007年7月 三井住友海上火災保険㈱シニアアドバイザー 2008年6月 当社監査役 2014年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 三井住友海上火災保険㈱名誉顧問(現任) |
取締役 |
1944年1月2日
|
1991年4月 津田塾大学教授 2004年11月 津田塾大学学長 2012年6月 公益財団法人日米教育交流振興財団(フルブライト記念財団)理事長 2012年11月 学校法人津田塾大学理事長 2013年4月 津田塾大学名誉教授(現任) 2013年4月 学校法人津田塾大学顧問(現任) 2018年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1953年5月14日
|
1977年4月 外務省入省 2008年7月 大臣官房地球規模課題審議官(大使) 2011年1月 アジア大洋州局長 2013年6月 外務審議官(政務) 2016年6月 外務事務次官 2018年1月 特命全権大使アメリカ合衆国駐箚 2021年2月 外務省顧問(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1953年11月8日
|
1981年4月 日本電気㈱入社 2010年4月 日本電気㈱代表取締役執行役員社長 2016年4月 日本電気㈱代表取締役会長 2019年6月 日本電気㈱取締役会長 2022年6月 日本電気㈱特別顧問(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) |
常勤監査役 |
1955年8月18日
|
1979年4月 当社入社 2008年11月 内部統制部長 2012年6月 常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1962年8月6日
|
1985年4月 当社入社 2015年7月 海外管理部長 2021年6月 常勤監査役(現任) |
監査役 |
1941年2月11日
|
1967年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1967年4月 ローガン・岡本・髙島法律事務所 1994年10月 紀尾井坂法律特許事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)パートナー 2006年6月 当社補欠監査役 2009年6月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1951年9月24日
|
1976年10月 監査法人中央会計事務所入所 1979年9月 公認会計士登録 1990年9月 太陽監査法人代表社員 2000年7月 太陽監査法人総括代表社員 2014年6月 当社監査役(現任) 2014年7月 太陽ASG有限責任監査法人代表社員会長 2014年10月 太陽有限責任監査法人代表社員会長 2023年7月 太陽有限責任監査法人会長(現任) |
資生堂 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役 |
1954年6月2日
|
1977年4月 ライオン歯磨株式会社(現ライオン株式会社)入社 1988年1月 シティバンクN.A.マネジャー 1991年4月 クラフト・ジャパン株式会社(現モンデリーズ・ジャパン株式会社)代表取締役副社長 1994年5月 日本コカ・コーラ株式会社取締役上級副社長・マーケティング本部長 2001年10月 同社代表取締役社長(Global Officer ) 2006年8月 同社代表取締役会長 2007年6月 株式会社ブランドヴィジョン代表取締役社長 2011年8月 アスクル株式会社社外取締役 2012年10月 シティバンク銀行株式会社(当時)取締役(非常勤) 2013年4月 当社マーケティング統括顧問 2014年4月 当社執行役員社長 2014年6月 当社代表取締役 2020年1月 日本地域CEO資生堂ジャパン株式会社代表取締役会長兼社長 2020年10月 同社代表取締役会長兼CEO 2021年1月 当社エグゼクティブオフィサー(現) 2023年1月 当社代表取締役会長CEO 2024年3月 当社取締役代表執行役会長CEO(現) |
取締役 |
1966年12月21日
|
1991年4月 当社入社 2004年7月 資生堂ヨーロッパ欧州物流センター所長 2011年11月 韓国資生堂取締役社長 2013年5月 資生堂プロフェッショナル韓国取締役社長 2015年4月 当社経営戦略部長兼デジタル戦略グループリーダー 2015年11月 資生堂(中国)投資有限公司総経理 2016年1月 当社執行役員中国地域 2018年1月 当社執行役員中国地域CEO 2020年1月 当社常務中国地域CEO 2021年1月 当社エグゼクティブオフィサー(現) 2023年1月 当社社長COO 2023年3月 当社代表取締役 2023年9月 資生堂ジャパン株式会社代表取締役会長 2024年1月 日本地域CEO(現)資生堂ジャパン株式会社代表取締役社長CEO(現) 2024年3月 当社取締役代表執行役社長COO(現) |
取締役 |
1970年7月27日
|
1995年4月 当社入社 2018年1月 当社グローバル広報部長 2020年1月 当社執行役員当社チーフパブリックリレーションズオフィサー 2021年1月 当社エグゼクティブオフィサー 2023年3月 当社常勤監査役 2024年3月 当社取締役(現) |
取締役 |
1961年10月4日
|
1985年8月 株式会社オークラ経営経理学院入社 1992年2月 当社入社 2009年4月 当社事業企画部長兼事業管理室長 2011年4月 資生堂アメリカズCorp .上級副社長 2014年10月 当社監査部長 2016年1月 資生堂ジャパン株式会社ジャパン運営部長 2017年1月 株式会社エフティ資生堂(現株式会社ファイントゥデイ)パーソナルケア事業計画部長 2018年3月 当社常勤監査役 2024年3月 当社取締役(現) |
社外取締役 |
1961年3月24日
|
1983年4月 日本生命保険相互会社入社 1987年8月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インクニューヨーク支社 1988年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク東京支社 2000年6月 株式会社メディヴァ代表取締役(現) 2000年7月 株式会社西南メディヴァ(現株式会社シーズ・ワン)代表取締役(現) 2001年8月 アスクル株式会社社外監査役 2002年8月 同社社外取締役 2010年6月 アステラス製薬株式会社社外取締役 2015年6月 江崎グリコ株式会社社外取締役(現)参天製薬株式会社社外取締役(現) 2016年3月 当社社外取締役(現) 2018年4月 当社役員報酬諮問委員会委員長 |
社外取締役 |
1952年12月17日
|
1978年8月 東京大学法学部助教授 1981年9月 米国ハーバード大学ロー・スクール客員研究員 1982年12月 米国カリフォルニア大学バークレー校ロー・スクール客員研究員 1991年9月 米国ハーバード大学ロー・スクール客員教授 1991年11月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2003年4月 郵政行政審議会委員 2005年1月 企業会計審議会委員 2009年4月 公益財団法人財務会計基準機構理事 2010年4月 法制審議会委員、法制審議会会社法制部会部会長 2013年4月 早稲田大学法学学術院教授 2013年6月 東京大学名誉教授(現) 2015年1月 金融審議会会長 2017年7月 森・濱田松本法律事務所顧問(現) 2018年3月 当社社外取締役(現) 2019年6月 法制審議会会長 2021年9月 当社指名・報酬諮問委員会委員長 2023年4月 早稲田大学名誉教授(現) 2023年12月 日本学士院会員(現) 2024年3月 当社指名委員会委員長(現) |
社外取締役 |
1954年10月6日
|
1978年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1994年1月 ルイ・ヴィトンジャパン株式会社入社 2002年4月 同社シニアディレクターセールスアドミニストレーション 2004年3月 ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インクヴァイスプレジデント 2010年8月 クリスチャン・ディオール株式会社代表取締役社長 2013年6月 株式会社ハピネット社外取締役 2013年9月 フェラガモ・ジャパン株式会社代表取締役社長兼CEO 2016年6月 三菱マテリアル株式会社社外取締役(現) 2017年6月 ヤマトホールディングス株式会社社外取締役(現) 2022年3月 当社社外取締役(現) |
社外取締役 |
1957年4月20日
|
1980年4月 藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社 2005年6月 同社執行役員経営戦略本部経営企画部長 2006年4月 同社執行役員兼アステラスUSLLCプレジデントCEO兼アステラスファーマUS,Inc .プレジデントCEO 2008年6月 同社上席執行役員兼アステラスUSLLCプレジデントCEO兼アステラスファーマUS,Inc .プレジデントCEO 2009年4月 同社上席執行役員経営戦略・財務担当 2011年6月 同社代表取締役社長 2018年4月 同社代表取締役会長 2019年6月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)社外取締役(現) 2023年3月 当社社外取締役(現) 2023年6月 積水化学工業株式会社社外取締役(現) 2024年3月 当社報酬委員会委員長(現) |
社外取締役 |
1949年7月21日
|
1974年4月 東京地方検察庁検事 2001年6月 佐賀地方検察庁検事正 2002年8月 最高検察庁検事 2004年6月 法務省大臣官房長 2006年6月 法務省刑事局長 2007年7月 法務省法務事務次官 2009年7月 札幌高等検察庁検事長 2010年12月 最高検察庁次長検事 2011年8月 東京高等検察庁検事長 2012年7月 最高検察庁検事総長 2014年9月 弁護士登録 2015年6月 三井物産株式会社社外監査役トヨタ自動車株式会社社外監査役 2016年3月 一般財団法人清水育英会代表理事(現) 2016年11月 一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス代表理事 2017年3月 当社社外監査役 2017年5月 一般財団法人日本刑事政策研究会代表理事 2024年3月 当社社外取締役(現)当社監査委員会委員長(現) |
社外取締役 |
1958年2月19日
|
1980年4月 運輸省(現国土交通省)入省 2004年6月 日本政府観光局ニューヨーク観光宣伝事務所長 2005年10月 山形県副知事 2008年7月 国土交通省北陸信越運輸局長 2013年7月 国土交通省国土交通政策研究所所長 2014年10月 九州旅客鉄道株式会社顧問 2015年6月 同社常務取締役鉄道事業本部副本部長兼旅行事業本部長 2017年6月 同社常務取締役(財務部担当CFO) 2018年6月 同社取締役監査等委員 2019年3月 当社社外監査役 2019年6月 株式会社デンソー社外監査役(現) 2023年4月 國學院大學観光まちづくり学部客員教授(現) 2023年6月 三井化学株式会社社外監査役(現) 2023年10月 東京都監査委員(現) 2024年3月 当社社外取締役(現) |
社外取締役 |
1961年11月28日
|
1987年9月 ピート・マーウィック・メイン会計事務所(現KPMGLLP)入所 1997年4月 KPMGコーポレイトファイナンス株式会社パートナー 2000年11月 UBSウォーバーグ証券会社(現UBS証券株式会社)入社 2005年1月 同社マネージングディレクターMAアドバイザー 2008年7月 GEキャピタルアジアパシフィックシニアバイスプレジデントビジネスディベロップメントリーダー 2013年4月 日本GE株式会社(現GEジャパン株式会社)GEキャピタルジャパン専務執行役員事業開発本部長 2013年12月 GCAサヴィアン株式会社(現GCA株式会社)マネージングディレクター 2017年3月 同社取締役(現) 2020年3月 当社社外監査役 2020年6月 長瀬産業株式会社社外取締役(現) 2022年2月 フーリハン・ローキー株式会社代表取締役CEO(現) 2024年3月 当社社外取締役(現) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング