他社比較
オンワードホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1965年9月13日
|
2006年5月 当社入社 2007年3月 当社執行役員 2007年9月 ㈱オンワード樫山執行役員 2011年3月 当社常務執行役員㈱オンワード樫山常務執行役員 2014年5月 当社取締役 2014年9月 ㈱オンワード樫山取締役専務執行役員 2015年3月 当社代表取締役社長(現任)㈱オンワード樫山取締役 2019年11月 ㈱オンワードデジタルラボ代表取締役社長 2021年9月 ㈱オンワード樫山取締役 2022年3月 ㈱オンワード樫山代表取締役社長執行役員(現任) |
取締役副社長人財制度改革担当・ライフスタイル事業担当 |
1963年1月27日
|
1985年4月 鐘紡㈱入社 2004年5月 ㈱カネボウ化粧品取締役兼代表執行役社長・最高執行責任者(COO) 2010年6月 ㈱テイクアンドギヴ・ニーズ代表取締役社長 2015年10月 日本交通㈱代表取締役社長 2018年11月 ㈱SHIFT社外取締役(監査等委員) 2020年6月 石井食品㈱社外取締役(現任) 2021年5月 当社取締役(非常勤) 2021年6月 ㈱ソラスト社外取締役(現任) 2022年5月 当社取締役副社長 2022年9月 当社取締役副社長人財制度改革担当チャコット㈱代表取締役会長(現任) 2023年3月 当社取締役副社長人財制度改革担当・ライフスタイル事業担当(現任) 2023年9月 ㈱KOKOBUY代表取締役会長(現任) |
常務取締役人財・総務担当 |
1968年3月22日
|
1991年4月 当社入社 2018年3月 当社執行役員経営企画・法務担当 2020年3月 当社執行役員経営企画・秘書・広報・人財・総務担当 2020年5月 当社取締役経営企画・人財・総務担当 2021年3月 当社取締役経営企画・人財・総務・サステナブル経営担当 2021年9月 ㈱オンワード樫山取締役 2022年3月 当社取締役経営企画・人財・総務担当 2023年3月 当社常務取締役人財・総務担当(現任) |
取締役財務・経理・IR担当 |
1977年3月29日
|
2001年4月 ㈱アクティー二十一入社 2015年3月 ㈱オンワードグローバルファッション管理部長 2017年3月 当社経理・IR部長 2020年3月 当社経理シェアードサービスDiv .長 2024年3月 当社執行役員財務・経理・IR室長㈱オンワード樫山執行役員 2024年5月 当社取締役財務・経理・IR担当(現任)㈱オンワード樫山取締役執行役員(現任) |
取締役 |
1958年8月19日
|
1981年4月 通商産業省(現:経済産業省)入省 1995年8月 経済協力開発機構(パリ) 2001年1月 資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長 2009年7月 経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官 2012年10月 アスパラントグループ㈱シニアパートナー 2013年4月 慶應義塾大学経済学部教授(現任) 2014年3月 フューチャー㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年5月 当社取締役(非常勤)(現任) 2023年1月 アスパラントグループ㈱ファウンディングパートナー 2023年7月 アスパラントグループ㈱副会長ファウンディングパートナー(現任) |
取締役 |
1975年4月16日
|
1999年4月 ㈱資生堂入社 2006年7月 ㈱ワーク・ライフバランス代表取締役社長(現任) 2008年4月 内閣府仕事と生活の調和連携推進・評価部会委員 2009年10月 金沢工業大学大学院客員教授(現任) 2013年4月 内閣府子ども・子育て会議委員 2014年9月 産業競争力会議民間議員 2015年2月 文部科学省中央教育審議会委員 2017年6月 ㈱かんぽ生命保険社外取締役 2019年5月 当社取締役(非常勤)(現任) 2020年4月 レッドフォックス㈱社外取締役 2020年9月 環境省働き方改革加速化有識者会議委員(現任) 2020年11月 Clip Line ㈱社外取締役(現任) 2020年12月 パシフィックコンサルタンツ㈱社外取締役 2022年6月 ㈱LITALICO社外取締役(現任) 2023年1月 日本女子大学評議員(現任) 2023年5月 厚生労働省勤務間インターバル検討委員会委員(現任) |
常勤監査役 |
1960年7月19日
|
1983年4月 当社入社 2015年3月 当社執行役員㈱オンワード樫山執行役員 2021年3月 ㈱オンワード樫山常務執行役員 2022年3月 当社顧問 2022年5月 当社監査役(現任)㈱オンワード樫山監査役(現任) |
常勤監査役 |
1964年5月10日
|
1992年4月 ㈱オンワードマリン入社 2018年3月 ㈱オンワードリゾート&ゴルフ管理部長 2019年9月 当社内部監査室長 2022年5月 当社監査役(現任)㈱オンワード樫山監査役(現任) |
監査役 |
1965年4月7日
|
1991年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)アンダーソン・毛利法律事務所入所 2000年1月 アンダーソン・毛利法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)パートナー 2017年9月 LGBTとアライのための法律家ネットワーク(LLAN)理事(現任) 2020年5月 当社監査役(非常勤)(現任) 2023年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業マネジング・パートナー(現任) |
監査役 |
1967年2月4日
|
1989年4月 日本放送協会入局 1997年7月 有限会社草野事務所代表取締役(現任) 2019年4月 国土交通省社会資本整備審議会委員(現任) 2019年6月 公益財団法人日本スポーツ協会副会長 2020年4月 一般社団法人人文知応援フォーラム理事(現任) 2020年5月 当社監査役(非常勤)(現任) 2023年6月 公益財団法人日本スポーツ協会監事(現任) |
サザビーリーグ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
昭和23年5月1日
|
昭和48年7月 当社入社 昭和54年5月 当社取締役 昭和61年5月 当社専務取締役 昭和63年11月 当社代表取締役専務 平成11年4月 当社代表取締役最高執行責任者(COO) 平成17年4月 当社代表取締役副社長 平成17年9月 株式会社アイエスエル代表取締役社長(現任) 平成20年6月 当社代表取締役社長(現任) |
取締役会長 |
昭和18年3月10日
|
昭和47年4月 株式会社サザビー設立(現株式会社サザビーリーグ)代表取締役社長 平成11年6月 当社代表取締役最高経営責任者(CEO) 平成17年6月 当社代表取締役社長 平成20年6月 当社取締役会長(現任) |
取締役 |
昭和37年6月13日
|
平成4年1月 当社入社 平成12年4月 当社オフィサー 平成17年4月 当社常務執行役員 平成20年4月 当社常務執行役員経営統括室室長 平成20年6月 当社取締役常務執行役員経営統括室室長 平成22年4月 当社取締役常務執行役員新規事業プロジェクト担当(現任) |
取締役 |
昭和21年1月1日
|
平成9年2月 当社入社 平成12年4月 当社オフィサー 平成17年4月 当社常務執行役員営業統括室室長 平成20年1月 株式会社3.1フィリップリム・ジャパン代表取締役社長(現任) 平成20年3月 株式会社タアコバ代表取締役社長(現任) 平成20年6月 当社取締役常務執行役員営業統括室室長 平成22年4月 当社取締役(現任) |
取締役 |
昭和35年12月22日
|
平成20年4月 当社入社当社常務執行役員業務統括室室長 平成21年4月 株式会社サザビーリーグIS代表取締役社長(現任) 平成22年6月 当社取締役常務執行役員業務統括室室長(現任) |
取締役 |
昭和44年9月15日
|
平成4年4月 当社入社 平成8年4月 スターバックスコーヒージャパン株式会社設立に伴い、同社入社 平成17年4月 同社ファイナンス・サプライチェーン統括/オフィサー 平成19年7月 同社東日本店舗営業本部長 平成21年2月 当社入社当社執行役員 平成21年4月 当社執行役員社長室室長 平成22年4月 当社常務執行役員経営企画室室長 平成22年6月 当社取締役常務執行役員経営企画室室長(現任) |
常勤監査役 |
昭和9年5月21日
|
昭和32年4月 株式会社伊勢丹入社 昭和61年2月 同社取締役 昭和63年2月 同社常務取締役 平成3年9月 株式会社静岡伊勢丹代表取締役 平成7年2月 株式会社伊勢丹ファイナンス代表取締役 平成9年6月 当社監査役 平成10年5月 日本百貨店協会専務理事 平成16年5月 日本百貨店協会顧問 平成17年6月 当社常勤監査役(現任) 平成17年9月 株式会社アイエスエル監査役(現任) |
監査役 |
昭和18年4月8日
|
平成2年8月 日興證券㈱(現日興コーディアル証券㈱)公開引受部長 平成10年12月 同社企業法人本部副本部長 平成14年9月 三菱証券㈱(現三菱UFJ証券㈱)常務執行役員 平成15年7月 ㈱TASC設立代表取締役(現任) 平成16年6月 ㈱ジーモード社外監査役(現任) 平成17年6月 当社監査役(現任) 平成18年7月 ㈱ザッパラス社外取締役(現任) |
監査役 |
昭和44年6月29日
|
平成2年10月 中央新光監査法人入所 平成6年4月 公認会計士登録 平成12年7月 鏑木公認会計士事務所開設 平成16年5月 税理士登録 平成17年6月 当社監査役(現任) 平成18年10月 福助㈱社外監査役(現任) |
監査役 |
昭和25年2月1日
|
昭和56年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)大野忠男法律事務所入所 昭和60年7月 荒木・小林法律事務所開設 平成12年9月 まほろば法律事務所開設 平成21年6月 当社監査役(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング