他社比較
キヤノン 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長兼社長CEO |
1935年9月23日
|
1961年4月 当社入社 1979年1月 CanonU.S.A.,Inc.社長 1981年3月 取締役 1985年3月 常務取締役 1989年1月 本社事務部門担当 1989年3月 代表取締役専務 1993年3月 代表取締役副社長 1995年9月 代表取締役社長 2006年3月 代表取締役会長兼社長 2006年5月 代表取締役会長 2010年12月 株式会社読売新聞グループ本社監査役(現在) 2012年3月 代表取締役会長兼社長 2016年3月 代表取締役会長 2020年5月 代表取締役会長兼社長(現在) |
代表取締役副社長CFO渉外本部長ファシリティ管理本部長コーポレートガバナンス推進室長 |
1940年10月8日
|
1964年4月 当社入社 1992年1月 経理本部副本部長 1995年3月 取締役 1995年4月 経理本部長 1997年3月 常務取締役 2001年3月 専務取締役 2007年1月 政策・経済調査本部長 2007年3月 取締役副社長 2008年3月 代表取締役副社長(現在) 2010年1月 総務本部長 2010年3月 渉外本部長 2011年4月 経理本部長 2012年4月 ファシリティ管理本部長 2014年3月 人事本部長 2017年4月 ファシリティ管理本部長(現在) 2018年3月 渉外本部長(現在) 2018年4月 経理本部長 2023年7月 コーポレートガバナンス推進室長(現在) |
代表取締役副社長CTOプリンティンググループ管掌 |
1949年3月10日
|
1972年4月 当社入社 1995年1月 複写機開発センター所長 2001年4月 iプリンタ事業本部副事業本部長 2003年3月 取締役 2003年4月 事業化推進本部長 2003年7月 Lプリンタ事業推進本部長 2007年1月 Lプリンタ事業本部長 2008年3月 常務取締役 2012年3月 専務取締役調達本部長 2016年3月 副社長執行役員 2016年4月 映像事務機事業本部長 2017年3月 代表取締役副社長(現在) 2020年4月 デジタルプリンティング事業本部長(現在) 2021年4月 プリンティンググループ管掌(現在) |
取締役副社長グローバル販売戦略推進本部長 |
1958年4月5日
|
1981年4月 当社入社 2005年4月 Canon Singapore Pte .Ltd .社長 2008年3月 CanonCanadaInc.社長 2011年4月 執行役員 2014年2月 キヤノン(中国)有限公司執行副社長 2016年4月 常務執行役員 2018年4月 CanonU.S.A.,Inc.社長 2021年4月 専務執行役員 2024年1月 グローバル販売戦略推進本部長(現在) 2024年3月 取締役副社長(現在) |
専務取締役インダストリアルグループ管掌キヤノントッキ株式会社取締役会長兼CEO |
1964年3月20日
|
1990年7月 当社入社 2008年7月 半導体機器第二設計センター所長 2009年7月 半導体機器第一PLMセンター所長 2012年1月 光学機器事業本部半導体機器事業部長 2012年4月 執行役員 2016年7月 光学機器事業本部副事業本部長 2017年1月 光学機器事業本部長(現在) 2017年4月 常務執行役員 2021年4月 専務執行役員インダストリアルグループ管掌(現在) 2024年3月 専務取締役(現在) |
専務取締役経理本部長PSI適正化プロジェクトチーフ |
1962年6月18日
|
1985年4月 当社入社 2016年4月 経理本部グループ経営統括センター所長 2017年4月 執行役員 2018年4月 経理本部副本部長 2018年9月 Oc éTechnologies B.V.(現Canon Production Printing Netherlands B.V.)副社長 2018年12月 Oc éHolding B.V.(現Canon Production Printing Holding B.V.)社長 2020年4月 常務執行役員 2023年1月 経理本部長(現在) 2023年4月 専務執行役員 2024年3月 PSI適正化プロジェクトチーフ(現在)専務取締役(現在) |
取締役 |
1953年12月5日
|
1977年4月 大和証券株式会社入社 1997年1月 大和証券株式会社シンジケート部長 2000年4月 長崎大学経済学部経済学研究科教授 2010年4月 株式会社大和総研専務理事 2011年1月 財務省財政制度等審議会委員 2012年4月 株式会社大和総研副理事長 2013年2月 金融庁企業会計審議会委員 2017年6月 三井製糖株式会社(現DM三井製糖ホールディングス株式会社)社外取締役(現在) 2019年4月 日本証券業協会特別顧問 2020年4月 一般社団法人グローカル政策研究所代表理事(現在) 2021年3月 当社取締役(現在) |
取締役 |
1951年8月29日
|
1977年4月 検事任官 2006年6月 法務省大臣官房長 2008年10月 最高検察庁検事 2011年8月 最高検察庁次長検事 2012年7月 名古屋高等検察庁検事長 2014年1月 大阪高等検察庁検事長 2014年10月 最高裁判所判事 2021年8月 最高裁判所判事退官 2023年3月 弁護士登録(現在) 2024年3月 当社取締役(現在) |
取締役 |
1955年4月18日
|
1978年4月 大蔵省入省 2007年7月 財務省大臣官房総括審議官 2008年7月 環境省大臣官房審議官 2012年9月 環境省大臣官房長 2014年7月 環境省環境事務次官 2015年7月 環境省退官 2015年10月 株式会社イオン銀行代表取締役会長 2016年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社代表取締役会長 2017年3月 イオン株式会社執行役総合金融事業担当 2023年6月 株式会社FPパートナー社外取締役(現在) 2024年3月 当社取締役(現在) |
取締役 |
1962年2月28日
|
1984年4月 建設省入省 2014年9月 内閣官房内閣審議官まち・ひと・しごと創生本部事務局次長 2016年6月 国土交通省大臣官房審議官 2017年7月 国土交通省住宅局長 2018年7月 内閣官房内閣審議官まち・ひと・しごと創生本部事務局総括官補 2019年7月 消費者庁長官 2022年7月 消費者庁退官 2023年6月 伊藤忠商事株式会社社外取締役(現在) 2024年3月 当社取締役(現在) |
常勤監査役 |
1960年3月24日
|
1982年4月 当社入社 2008年1月 経理部担当部長 2008年7月 イメージコミュニケーション事業本部長室担当部長 2010年12月 キヤノン(中国)有限公司経理本部長 2023年1月 同社高級副社長企画本部長 2024年3月 常勤監査役(現在) |
常勤監査役 |
1960年10月4日
|
1983年4月 当社入社 2009年4月 映像事務機電気部品技術部長 2012年5月 映像事務機製造部長 2014年1月 経営監理室担当部長 2015年2月 キヤノン(蘇州)有限公司社長 2023年3月 常勤監査役(現在) |
監査役 |
1949年3月11日
|
1975年4月 裁判官任官 1986年4月 東京地方裁判所判事 1987年4月 最高裁判所司法研修所教官 1992年4月 最高裁判所調査官 1996年4月 弁護士登録(現在) 2004年4月 慶應義塾大学法科大学院教授 2012年1月 金融庁法令等遵守調査室室長(現在) 2019年3月 当社監査役(現在) |
監査役 |
1954年9月5日
|
1980年10月 等松・青木監査法人入所 1984年4月 公認会計士登録(現在) 1993年7月 監査法人トーマツ社員 2000年6月 同監査法人代表社員 2007年5月 同監査法人管理財務本部長同監査法人経営会議メンバー 2011年11月 有限責任監査法人トーマツCFO 2017年3月 当社監査役(現在) |
監査役 |
1961年7月2日
|
1984年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社 1997年4月 同社調査部課長 2005年4月 同社経営総務室長 2009年4月 第一ライフ・インターナショナル(ヨーロッパ)株式会社社長 2012年4月 第一生命保険株式会社秘書部長 2016年4月 同社支配人グループ総務ユニット長兼秘書部長 2016年10月 同社支配人秘書部長兼第一生命ホールディングス株式会社支配人総務ユニット長 2018年3月 当社監査役(現在) |
日立製作所 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会議長指名委員長監査委員報酬委員 |
1950年9月24日
|
2005年6月 ソニー㈱取締役代表執行役副社長 2009年4月 同社業務執行役員副社長 6月 ソニーフィナンシャルホールディングス㈱代表取締役副社長同社代表取締役社長 2010年6月 ソニー生命保険㈱代表取締役社長 2011年6月 同社取締役会長(2017年6月退任) 2015年4月 ソニーフィナンシャルホールディングス㈱取締役会長(2017年6月退任) 2016年6月 2018年6月 当社取締役 |
取締役 |
1963年1月12日
|
1999年7月 Cummins India 社Chairmanofthe Boardof Directors (2004年3月退任) 2004年1月 Microsoft India 社Chairman (2011年9月退任) 2011年4月 Infosys 社Independent Director (2018年5月退任、2017年4月~8月Co -Chairman )Unitus Ventures 社LLC.Venture Partner (現職) 2013年4月 Baroda 銀行Chairman (Non -Executive )(2018年8月退任) 2015年8月 2018年9月 UNICEFSpecial Representativefor Young People Innovation (2023年9月退任)当社取締役 2020年7月 Global Energy Alliancefor Peopleand Planet 社Board Chair 2022年10月 |
取締役監査委員 |
1957年3月6日
|
2010年7月 経済産業省産業技術環境局長 2012年9月 同省製造産業局長 2013年6月 同省経済産業政策局長 2015年7月 経済産業事務次官 2017年8月 内閣官房参与(2018年6月退任) 2022年6月 当社取締役 |
取締役 |
1970年6月11日
|
1993年5月 弁護士登録(カナダケベック州) 2003年2月 Nestle UK社Headof Legaland Company Secretary 2009年11月 弁護士登録(英国) 2012年10月 Unilever 社(英国)Senior Vice President General Counsel Global Categoriesand Intellectual Property 2017年1月 同社Executive Voce President ,General Counsel Europeand Global E-Commerce ,Digitaland Privacy Unilever 社(オランダ)Executive Vice President ,General Counsel Europeand Global Foods Refreshments 2018年1月 Akzo Nobel 社Memberof Executive Committee ,Group General Counsel Rio Tinto 社Memberof Executive Committee ,Chief Legal ,Governance Corporate Affairs Officer (現職) 9月 当社取締役 2021年10月 |
取締役報酬委員 |
1959年5月5日
|
1999年9月 General Electric 社Vice Presidentand Chief Financial Officer ,Lighting Business 2001年9月 3M社Vice President ,Corporate Financial Planningand Analysis 2002年11月 住友スリーエム㈱代表取締役 2004年10月 3M社Executive Vice President ,Electroand Communications Business 2009年10月 同社Executive Vice President ,Consumerand Office Business Dow Chemical 社Executive Vice President ,Performance Materials 2011年9月 同社Executive Vice President ,Chemicals ,Energyand Performance Materials 同社Chief Commercial Officer (COO)andVice Chairman ,Market Business 同社Vice Chairmanand COO(2017年8月退任) 2012年9月 当社取締役 2014年10月 |
取締役 |
1972年4月11日
|
1997年8月 弁護士登録(英国) 2001年7月 Nokia 社Nokia Networks ,Senior Legal Counsel 2007年9月 同社Vice President ,Acting Chief Legal Officerand Headof IPLegal 2008年7月 同社Senior Vice Presidentand Chief Legal Officer 2009年6月 弁護士登録(米国ニューヨーク州) 2011年2月 Nokia 社Executive Vice Presidentand Chief Legal Officer (2014年5月退任) 2015年4月 eBay 社General Counsel ,Pay Pal 6月 当社取締役 7月 Pay Pal Holdings 社Senior Vice Presidentand Chief Legal Officer 同社Executive Vice President ,Chief Business Affairsand Legal Officer 2016年9月 2022年1月 同社Executive Vice President ,Senior Advisor (2022年7月退任)Walt Disney 社Executive Vice Presidentand Chief Counsel ,Disney Park ,Experiencesand Products 2023年9月 |
取締役報酬委員長 |
1952年10月20日
|
1995年12月 モルガン・スタンレー証券会社マネージングディレクター 1999年6月 同社東京支店マネージングディレクター兼副会長 2005年7月 UBS証券会社マネージングディレクター兼副会長 2009年6月 カシオ計算機㈱常務取締役 2011年6月 同社顧問(2012年6月退任) 2016年6月 当社取締役 |
取締役指名委員監査委員長 |
1957年2月9日
|
1978年11月 Peat Marwick Mitchell Co .入所 1996年7月 KPMGLLP,National Managing Partner ,thePacific Rim Practice 1997年10月 同社BoardMember 2003年10月 KPMGInternational ,Vice Chairmanand Global Managing Partner (2007年4月退任) 2014年6月 当社取締役 |
取締役監査委員 |
1962年9月19日
|
2001年6月 Siemens 社(ドイツ)President ,Softwareand System House Division 2002年8月 同社President ,Systems Engineering Division ,Automationand Drives Group 2007年8月 Siemens PLMSoftware 社President 2010年10月 Siemens 社(米国)Global Headof Communications ,Industry Automation 2011年10月 Siemens Industry 社Presidentand CEO,Industry Sector ,North America Siemens 社(米国)Executive Vice Presidentand Chief Digital Officer ,Digital Factory Division ,Product Lifecycle Management 2014年10月 Siemens 社(ドイツ)Chief Information Officer (2019年12月退任)Southern Methodist 大学Professorof Practicein Strategyand Entrepreneurship ,Cox Schoolof Business (現職) 2016年10月 当社取締役 2020年1月 |
取締役報酬委員 |
1956年10月9日
|
1982年4月 当社入社 2011年4月 研究開発本部日立研究所長 2012年4月 執行役常務 2016年4月 執行役専務 2018年4月 代表執行役執行役副社長 2021年6月 代表執行役執行役社長兼COO兼取締役 2022年4月 代表執行役執行役社長兼CEO兼取締役 |
取締役監査委員(常勤) |
1956年9月25日
|
1979年4月 当社入社 2008年4月 財務一部長 2011年4月 日立電線㈱執行役 2012年6月 同社取締役兼執行役 2013年4月 同社取締役兼執行役常務 7月 日立金属㈱(現㈱プロテリアル)取締役兼執行役常務 2014年4月 同社執行役常務(2015年3月退任) 2015年4月 当社執行役常務 2016年4月 当社代表執行役執行役専務 2020年4月 日立金属㈱代表執行役執行役会長兼CEO 6月 同社代表執行役執行役会長兼執行役社長兼CEO 2023年1月 ㈱プロテリアル代表取締役会長執行役員(2023年3月退任) 4月 当社嘱託 6月 当社取締役 |
取締役会長指名委員 |
1955年2月16日
|
1977年4月 当社入社 2006年4月 情報・通信グループCOO 2007年4月 執行役常務 2008年4月 Hitachi Power Europe 社President 2010年4月 ㈱日立プラントテクノロジー代表執行役執行役社長同社代表取締役取締役社長 6月 2011年4月 当社執行役常務 2013年4月 当社執行役専務 2014年4月 当社代表執行役執行役社長兼COO 6月 当社代表執行役執行役社長兼COO兼取締役 2016年4月 当社代表執行役執行役社長兼CEO兼取締役 2021年5月 当社代表執行役執行役会長兼執行役社長兼CEO兼取締役 6月 当社代表執行役執行役会長兼CEO兼取締役 2022年4月 当社取締役会長兼代表執行役 |
ダイキン工業 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長兼CEO |
1949年1月11日
|
1973年4月 当社入社 2000年6月 秘書室長兼総務部長 2002年6月 取締役 2004年6月 取締役兼常務執行役員 2007年6月 取締役兼専務執行役員 2011年6月 代表取締役社長兼C0O 2014年6月 代表取締役社長兼CEO 2024年6月 代表取締役会長兼CEO(現) |
代表取締役社長兼COO |
1964年1月31日
|
1986年4月 当社入社 2012年6月 専任役員 2017年6月 常務専任役員 2018年6月 常務執行役員 2021年6月 専務執行役員 2024年6月 代表取締役社長兼COO(現) |
取締役 |
1940年1月27日
|
1962年3月 福井精練加工株式会社(現セーレン株式会社)入社 1981年8月 同上取締役 1985年8月 同上常務取締役 1987年8月 同上代表取締役社長 2003年6月 同上代表取締役社長兼最高執行責任者 2005年10月 同上代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 2011年6月 同上代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 2014年6月 同上代表取締役会長兼最高経営責任者(現) 2016年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1941年9月14日
|
1965年3月 岩谷産業株式会社入社 1988年6月 同上取締役 1990年6月 同上常務取締役 1994年6月 同上専務取締役 1998年6月 同上取締役副社長 2000年4月 同上代表取締役社長 2004年6月 同上代表取締役社長執行役員 2012年6月 同上代表取締役会長兼CEO執行役員 2016年6月 当社取締役(現) 2019年4月 岩谷産業株式会社代表取締役会長兼CEO(現) |
取締役 |
1953年1月18日
|
1983年6月 サントリー株式会社(現サントリーホールディングス株式会社)入社 1992年3月 同上取締役 1999年3月 同上常務取締役 2001年3月 同上代表取締役専務 2003年3月 同上代表取締役副社長 2014年10月 同上代表取締役副会長(現) 2020年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1961年1月27日
|
1979年4月 全日本空輸株式会社入社 2014年4月 同上執行役員 2016年4月 同上上席執行役員、ANAセールス株式会社(現ANAあきんど株式会社)取締役副社長 2021年4月 ANAあきんど株式会社取締役副社長 2021年6月 当社取締役(現) 2022年4月 ANAあきんど株式会社顧問(現) |
取締役ソリューション技術担当 |
1958年12月23日
|
1982年4月 当社入社 2002年3月 空調開発企画室長 2004年6月 執行役員、空調生産本部副本部長 2008年6月 取締役兼常務執行役員 2009年5月 グローバル調達本部長 2010年6月 常務執行役員 2012年6月 取締役兼専務執行役員 2017年6月 シリコンバレー・テクノロジーオフィス所長 2018年6月 専務執行役員 2019年6月 副社長執行役員 2020年6月 取締役兼副社長執行役員(現) |
取締役グローバル戦略本部空調インド・アフリカ地域支配人、ダイキンエアコンディショニングインディアプライベートリミテッド取締役社長兼CEO |
1959年11月10日
|
2010年5月 ダイキンエアコンディショニングインディアプライベートリミテッド取締役副社長兼COO 2010年9月 同上取締役社長兼COO 2017年7月 同上取締役社長兼CEO(現) 2018年6月 当社取締役兼専任役員、グローバル戦略本部空調インド・東アフリカ地域支配人 2019年6月 当社取締役兼常務専任役員 2023年6月 当社取締役兼専務専任役員(現) 2024年6月 グローバル戦略本部空調インド・アフリカ地域支配人(現) |
取締役経理財務・予算、業務効率化推進担当経理財務本部長 |
1956年5月24日
|
1979年4月 当社入社 2006年6月 執行役員 2007年6月 経理財務本部長(現) 2010年6月 取締役兼執行役員 2014年6月 取締役兼常務執行役員 2018年6月 常務執行役員 2021年6月 専務執行役員 2024年6月 取締役兼副社長執行役員(現) |
取締役人材育成・女性活躍推進担当秘書室秘書担当部長 |
1974年9月9日
|
1997年4月 当社入社 2015年7月 秘書室秘書担当部長(現) 2021年6月 執行役員 2024年6月 取締役兼執行役員(現) |
監査役 |
1940年4月21日
|
1963年4月 住友林業株式会社入社 1988年12月 同上取締役 1992年6月 同上常務取締役 1995年6月 同上代表取締役専務取締役 1999年4月 同上代表取締役取締役社長 2002年6月 同上代表取締役執行役員社長 2010年4月 同上代表取締役取締役会長 2013年6月 当社監査役(現) 2020年4月 住友林業株式会社取締役相談役 2020年6月 同上最高顧問(現) |
監査役 |
1965年4月15日
|
1988年4月 サッポロビール株式会社入社 1993年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年4月 公認会計士登録 2009年7月 EY新日本有限責任監査法人パートナー 2018年9月 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会委員(現) 2019年7月 EY新日本有限責任監査法人常務理事 2023年7月 当社監査役(現) |
監査役 |
1975年6月24日
|
2000年10月 弁護士登録、御池総合法律事務所入所 2003年12月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2004年2月 同事務所北京代表処 2006年4月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2009年1月 同事務所パートナー(現) 2024年6月 当社監査役(現) |
監査役常勤 |
1952年1月21日
|
1982年2月 当社入社 2002年6月 取締役、グローバル戦略本部長兼同本部DT提携推進事務局長 2004年6月 執行役員 2004年9月 ダイキンユーエスコーポレーション取締役会長 2007年6月 常務執行役員、ニューヨーク事務所長、ダイキンホールディングス(ユーエスエー)インク取締役社長、ダイキンユーエスコーポレーション取締役社長 2015年6月 監査役(現) |
監査役常勤 |
1960年7月31日
|
1989年8月 当社入社 2011年7月 経理財務本部経理グループ長、ダイキンアカウンティングソリューションズ株式会社取締役社長 2016年6月 専任役員 2019年6月 監査役(現) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング