他社比較
本田技研工業 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役取締役会議長指名委員 |
1961年7月1日
|
1987年4月 当社入社 2014年4月 同執行役員 2014年4月 同四輪事業本部パワートレイン事業統括 2014年4月 同四輪事業本部生産統括部パワートレイン生産企画統括部長 2015年4月 同四輪事業本部パワートレイン・駆動系事業統括 2015年4月 同四輪事業本部生産統括部駆動系統括部長 2016年4月 ㈱本田技術研究所取締役専務執行役員 2018年4月 当社常務執行役員 2018年4月 ㈱本田技術研究所取締役副社長 2019年4月 同代表取締役社長 2019年4月 当社知的財産・標準化担当 2020年4月 同専務執行役員 2020年4月 同ものづくり担当(研究開発、生産、購買、品質、パーツ、サービス、知的財産、標準化、IT) 2020年4月 同リスクマネジメントオフィサー 2020年6月 同専務取締役 2020年6月 同ものづくり担当取締役(研究開発、生産、購買、品質、パーツ、サービス、知的財産、標準化、IT) 2021年4月 同代表取締役社長 2021年4月 同最高経営責任者(現在) 2021年6月 同取締役代表執行役社長(現在) 2021年6月 同指名委員(現在) 2024年4月 同取締役会議長(現在) |
取締役 |
1963年12月25日
|
1986年4月 当社入社 2012年4月 同執行役員 2013年4月 同二輪事業本部長 2013年6月 同取締役執行役員 2017年4月 同アジア・大洋州本部長 2017年4月 アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役社長 2017年6月 当社執行役員(取締役を退任) 2018年4月 同常務執行役員 2018年4月 同北米地域本部副本部長 2018年4月 ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役上級副社長最高執行責任者 2018年4月 アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド 2018年11月 ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長最高執行責任者 2018年11月 アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド 2019年4月 当社北米地域本部長 2019年4月 ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長最高経営責任者 2019年4月 アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド 2021年7月 当社電動化担当 2021年10月 同執行役常務 2022年4月 同執行役専務 2022年4月 同事業開発本部長 2022年4月 同コーポレートブランドオフィサー 2022年6月 同四輪事業本部長 2022年6月 同取締役執行役専務 2023年4月 同取締役代表執行役副社長(現在) 2023年4月 同最高執行責任者 2023年4月 同報酬委員 2023年4月 同リスクマネジメントオフィサー(現在) 2023年4月 同渉外担当 |
取締役 |
1961年8月4日
|
1984年4月 当社入社 2012年4月 同四輪品質保証部長 2013年4月 同執行役員 2013年4月 同品質担当 2013年6月 同取締役執行役員 2014年4月 同カスタマーサービス本部長 2014年4月 同四輪事業本部サービス統括部長 2016年4月 同カスタマーファースト本部長 2017年6月 同執行役員(取締役を退任) 2018年4月 同常務執行役員 2018年4月 同購買本部長 2020年4月 同四輪事業本部事業統括部長 2021年4月 同カスタマーファースト本部長 2021年4月 同リスクマネジメントオフィサー 2021年6月 同執行役常務 2021年10月 同常務執行役員 2021年10月 同北米地域本部長 2021年10月 アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド 2023年4月 当社執行役専務 2023年6月 同取締役執行役専務 2024年4月 同取締役代表執行役副社長(現在) 2024年4月 同コンプライアンス&プライバシーオフィサー(現在) |
取締役報酬委員 |
1970年9月1日
|
1993年4月 当社入社 2017年4月 同事業管理本部財務部長 2019年4月 同北米地域本部地域事業企画部長 2021年4月 同執行職 2021年4月 同事業管理本部長兼経理部長 2022年4月 同経理財務統括部長 2023年4月 同執行役 2023年4月 同最高財務責任者(現在) 2023年4月 同コーポレート管理本部長(現在) 2024年4月 同執行役常務 2024年6月 同取締役執行役常務(現在) 2024年6月 同報酬委員(現在) |
取締役常勤監査委員 |
1964年1月28日
|
1987年4月 当社入社 2014年4月 東風本田汽車有限公司総経理 2016年4月 当社執行役員 2018年4月 同日本本部副本部長 2019年4月 同人事・コーポレートガバナンス本部長 2020年4月 同執行職 2021年6月 同取締役(現在) 2021年6月 同常勤監査委員(現在) |
取締役常勤監査委員 |
1967年2月24日
|
1989年4月 当社入社 2016年4月 同日本本部地域事業企画室長 2017年4月 同事業管理本部経理部長 2018年4月 同事業管理本部副本部長兼経理部長 2019年4月 同執行役員 2019年4月 同事業管理本部長 2020年4月 同執行職 2020年4月 同事業管理本部長 2021年4月 アメリカンホンダファイナンス・コーポレーション取締役社長 2024年6月 当社取締役(現在) 2024年6月 同常勤監査委員(現在) |
取締役指名委員監査委員 |
1954年3月4日
|
1979年4月 東京地方検察庁検事 2014年7月 高松高等検察庁検事長 2016年9月 広島高等検察庁検事長(2017年3月退官) 2017年4月 第一東京弁護士会登録 2017年4月 TMI総合法律事務所顧問弁護士(現在) 2018年6月 古河電気工業㈱社外監査役(現在) 2019年6月 当社取締役(監査等委員) 2021年6月 同取締役(現在) 2021年6月 同指名委員(現在) 2021年6月 同監査委員(現在) |
取締役指名委員(委員長)報酬委員 |
1952年10月6日
|
1975年4月 丸紅㈱入社 2013年4月 同代表取締役社長 2019年4月 同取締役会長(現在) 2019年6月 大成建設㈱社外取締役(現在) 2020年6月 当社取締役(現在) 2021年6月 同指名委員(委員長)(現在) 2021年6月 同報酬委員(現在) 2022年5月 日本機械輸出組合理事長(現在) 2022年5月 一般社団法人日本貿易会会長(現在) |
取締役監査委員(委員長)報酬委員 |
1956年2月19日
|
1980年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1984年3月 公認会計士登録 2013年10月 有限責任監査法人トーマツDeputy CEO 2013年10月 トーマツグループ(現デロイトトーマツグループ)Deputy CEO 2015年6月 デロイトトウシュトーマツリミテッド(英国)アジア太平洋地域代表(2018年5月退任) 2015年7月 デロイトトーマツグループCEO 2018年6月 同シニアアドバイザー(2018年10月退任) 2018年11月 小川陽一郎公認会計士事務所長(現在) 2020年6月 ㈱リクルートホールディングス社外監査役(現在) 2021年6月 当社取締役(現在) 2021年6月 同監査委員(委員長)(現在) 2021年6月 同報酬委員(現在) |
取締役指名委員報酬委員(委員長) |
1957年4月25日
|
1982年4月 りそなグループ入社 2013年4月 ㈱りそなホールディングス取締役 2013年4月 同代表執行役社長 2013年4月 ㈱りそな銀行代表取締役社長 2013年4月 同執行役員 2013年6月 一般社団法人大阪銀行協会会長(2014年6月退任) 2017年4月 ㈱りそな銀行取締役会長 2017年4月 同代表取締役社長 2017年6月 一般社団法人大阪銀行協会会長(2018年6月退任) 2018年4月 ㈱りそな銀行取締役会長 2018年4月 同代表取締役社長 2018年4月 同執行役員 2020年4月 ㈱りそなホールディングス取締役会長(2022年6月退任) 2020年4月 ㈱りそな銀行取締役会長(2022年6月退任) 2020年6月 SOMPOホールディングス㈱社外取締役(現在) 2021年6月 当社取締役(現在) 2021年6月 同指名委員(現在) 2021年6月 同報酬委員(委員長)(現在) 2022年6月 ㈱りそなホールディングスシニアアドバイザー(現在) 2022年6月 ㈱りそな銀行シニアアドバイザー(現在) |
取締役監査委員 |
1963年7月14日
|
1987年4月 日本たばこ産業㈱入社 2008年6月 同執行役員 2018年3月 同常勤監査役(2023年3月退任) 2021年6月 当社取締役(現在) 2021年6月 同監査委員(現在) 2023年3月 ㈱メドレー社外監査役(現在) 2023年6月 ㈱UACJ社外取締役(現在) |
取締役指名委員 |
1964年6月8日
|
1987年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2017年8月 同執行役員 2017年8月 同グローバル・ビジネス・サービス事業本部クラウドアプリケーション・イノベーション担当 2022年10月 同常務執行役員(2024年3月退任) 2022年10月 同IBMコンサルティング事業本部ハイブリッド・クラウド・サービス担当 2023年6月 同IBMコンサルティング事業本部ハイブリッド・クラウド・プラットフォーム 2024年6月 当社取締役(現在) 2024年6月 同指名委員(現在) |
マツダ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1959年4月11日
|
1982年3月 当社入社 2006年4月 当社防府工場副工場長 2008年11月 当社執行役員オートアライアンス(タイランド)Co .,Ltd .社長 2013年6月 当社常務執行役員 2016年4月 当社専務執行役員 2016年6月 当社取締役専務執行役員 2021年6月 当社代表取締役会長(現) |
代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者)〔コミュニケーション・サステナビリティ統括〕 |
1960年11月8日
|
1983年3月 当社入社 2002年8月 当社グローバルマーケティング本部長 2004年3月 マツダモーターヨーロッパGmb H副社長 2008年11月 当社執行役員 2013年6月 当社常務執行役員 2016年1月 当社常務執行役員マツダモーターオブアメリカ,Inc .(マツダノースアメリカンオペレーションズ)社長兼CEO 2016年4月 当社専務執行役員マツダモーターオブアメリカ,Inc .(マツダノースアメリカンオペレーションズ)社長兼CEO 2019年4月 当社専務執行役員マツダモーターオブアメリカ,Inc .(マツダノースアメリカンオペレーションズ)会長兼CEO 2019年6月 当社取締役専務執行役員 2023年6月 当社代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者)(現) |
代表取締役専務執行役員兼CFO(最高財務責任者)〔社長補佐、経営企画・北米事業・コスト革新統括〕 |
1967年1月8日
|
1996年12月 フォードモーターカンパニートラック・ビークル・センターファイナンシャル・スーパーバイザー 1998年3月 同社コーポレートコントローラーズオフィスファイナンシャルレビュー・マネージャー 2000年2月 フォードアジアパシフィックアソシエーションマネージメントファイナンス・マネージャー 2000年9月 当社原価企画本部長 2002年6月 当社執行役員 2003年10月 マツダモーターヨーロッパGmb Hファイナンス・アンド・システムズ担当副社長兼CFO 2009年3月 当社常務執行役員マツダモーターヨーロッパGmb H社長兼CEO 2016年4月 当社専務執行役員マツダモーターヨーロッパGmb H社長兼CEO 2019年4月 当社専務執行役員マツダモーターオブアメリカ,Inc .(マツダノースアメリカンオペレーションズ)社長 2021年6月 当社専務執行役員マツダモーターオブアメリカ,Inc .(マツダノースアメリカンオペレーションズ)社長兼CEO 2023年4月 当社専務執行役員 2023年6月 当社代表取締役専務執行役員兼CFO(最高財務責任者)(現) |
取締役専務執行役員兼CCEO(最高カスタマーエクスペリエンス責任者)〔商品戦略統括〕 |
1965年11月2日
|
1988年3月 当社入社 2007年10月 当社商品企画ビジネス戦略本部長 2011年10月 当社グローバルマーケティング本部長 2014年4月 当社執行役員 2017年4月 当社常務執行役員 2019年4月 当社常務執行役員マツダモーターヨーロッパGmb H社長兼CEO 2021年6月 当社取締役専務執行役員 2024年4月 当社取締役専務執行役員兼CCEO(最高カスタマーエクスペリエンス責任者)(現) |
取締役専務執行役員兼CTO(最高技術責任者) |
1960年10月26日
|
1984年3月 当社入社 2009年4月 当社エンジン設計部長 2011年11月 当社パワートレイン開発本部副本部長 2012年4月 マツダモーターヨーロッパGmb H副社長 2014年2月 当社パワートレイン開発本部長 2015年4月 当社執行役員 2017年4月 当社常務執行役員 2019年4月 当社専務執行役員 2022年6月 当社取締役専務執行役員 2023年6月 当社取締役専務執行役員兼CTO(最高技術責任者)(現) |
取締役専務執行役員兼CSCO(最高サプライチェーン責任者)〔品質・カーボンニュートラル統括〕 |
1962年3月14日
|
1986年3月 当社入社 2006年4月 当社車両技術部長 2010年9月 オートアライアンス(タイランド)Co .,Ltd .副社長 2013年1月 当社防府工場副工場長 2015年4月 当社執行役員 2018年4月 当社常務執行役員 2021年4月 当社専務執行役員 2022年6月 当社取締役専務執行役員 2024年4月 当社取締役専務執行役員兼CSCO(最高サプライチェーン責任者)(現) |
取締役専務執行役員兼CSO(最高戦略責任者)〔カーボンニュートラル統括補佐〕 |
1965年8月24日
|
1989年4月 当社入社 2011年7月 当社技術企画部長 2014年8月 当社商品戦略本部副本部長 2015年4月 当社商品戦略本部長 2017年4月 当社広報本部長 2018年4月 当社執行役員 2021年4月 当社常務執行役員 2023年4月 当社専務執行役員 2023年6月 当社取締役専務執行役員兼CSO(最高戦略責任者)(現) |
取締役 |
1956年4月2日
|
1979年4月 東京エレクトロン株式会社入社 2001年12月 同社クリーントラックビジネスユニットジェネラルマネージャー 2003年6月 同社代表取締役社長 2009年4月 同社取締役副会長 2011年6月 同社取締役Tokyo Electron America ,Inc .取締役会長 2013年11月 Tel Solar AG取締役社長 2014年7月 東京エレクトロン株式会社顧問(~2016年6月) 2016年6月 東京エレクトロン山梨株式会社監査役 2017年6月 東芝機械株式会社(現芝浦機械株式会社)社外取締役(現) 2017年7月 東京エレクトロン株式会社顧問(~2019年6月) 2019年6月 稲畑産業株式会社社外取締役(~2023年6月) 2019年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1962年12月4日
|
1986年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)入社 2015年4月 同社役員テクニクスブランド事業担当、アプライアンス社常務 2018年1月 同社執行役員アプライアンス社副社長技術担当(兼)技術本部長テクニクスブランド事業担当 2018年2月 パーソルAVCテクノロジー株式会社取締役(~2021年6月) 2018年6月 一般社団法人日本オーディオ協会会長(現) 2019年6月 当社取締役(現) 2021年4月 パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)参与テクニクスブランド事業担当、関西渉外・万博担当 2022年4月 パナソニックホールディングス株式会社参与関西渉外・万博推進担当(兼)テクニクスブランド事業担当(現) |
取締役監査等委員(常勤) |
1958年9月19日
|
1982年3月 当社入社 2002年2月 当社企画本部副本部長 2006年4月 当社国内マーケティング本部副本部長 2011年1月 当社中国事業本部長 2013年6月 当社執行役員マツダ(中国)企業管理有限公司執行総裁 2016年4月 当社執行役員マツダ(中国)企業管理有限公司董事長 2017年4月 当社常務執行役員マツダ(中国)企業管理有限公司董事長 2021年4月 当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役監査等委員(現) |
取締役監査等委員 |
1951年3月16日
|
1974年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2003年6月 同行執行役員 2006年4月 同行常務執行役員 2007年4月 同行取締役兼専務執行役員 2008年4月 同行代表取締役兼専務執行役員 2009年4月 株式会社関西アーバン銀行(現株式会社関西みらい銀行)顧問 2009年6月 同行取締役副会長(代表取締役) 2010年3月 同行取締役会長(代表取締役)兼最高経営責任者 2016年6月 同行顧問 2018年4月 アーク不動産株式会社社外取締役(現) 2018年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役監査等委員(現) 2020年6月 東洋アルミニウム株式会社社外監査役(現) |
取締役監査等委員 |
1953年7月6日
|
1974年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 2008年7月 同社理事お客様の声部長 2010年7月 同社理事福岡中央支店長 2012年4月 同社執行役員福岡中央支店長 2015年4月 同社常務執行役員 2018年4月 同社顧問 2019年6月 当社取締役監査等委員(現) 2021年6月 株式会社九電工社外取締役(現) |
取締役監査等委員 |
1957年3月17日
|
1979年4月 住友商事株式会社入社 2010年4月 同社執行役員北米住友商事グループEVP兼CFO北米コーポレート・コーディネーショングループ長米国住友商事会社(現米州住友商事会社)副社長兼CFO米州総支配人補佐 2013年4月 同社常務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長補佐経営企画部長 2016年4月 同社専務執行役員コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(リスクマネジメント担当) 2017年4月 同社専務執行役員メディア・生活関連事業部門参事株式会社ジュピターテレコム副社長執行役員経営管理部門長 2017年6月 同社取締役副社長執行役員経営管理部門長 2019年6月 株式会社ジェイコム東京取締役株式会社ジェイコム埼玉・東日本取締役 2020年4月 住友商事株式会社顧問メディア・デジタル事業部門参事株式会社ジュピターテレコム取締役副社長執行役員コーポレート部門長 2021年4月 住友商事株式会社顧問株式会社ジュピターテレコム 2021年6月 当社取締役監査等委員(現) |
取締役監査等委員 |
1957年6月17日
|
1985年4月 検事任官 2012年1月 法務省大臣官房審議官(総合政策統括担当) 2012年11月 奈良地方検察庁検事正 2014年7月 法務省入国管理局長 2017年3月 最高検察庁監察指導部長 2017年6月 名古屋地方検察庁検事正 2018年2月 札幌高等検察庁検事長 2020年1月 福岡高等検察庁検事長 2020年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現) 2021年6月 三井金属鉱業株式会社社外監査役(現) 2023年6月 当社取締役監査等委員(現) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング