他社比較
日本光電工業 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長執行役員Chief Executive Officer |
1970年5月28日
|
1995年4月 当社入社 2007年4月 日本光電ヨーロッパ有限会社社長 2011年4月 当社マーケティング戦略部長 2011年6月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役上席執行役員 2013年4月 当社海外事業本部長 2013年6月 当社常務執行役員 2013年10月 日本光電アメリカ株式会社CEO 2015年6月 当社代表取締役社長兼COO 2017年6月 当社代表取締役社長執行役員 2024年4月 当社代表取締役社長執行役員Chief Executive Officer (現在) |
代表取締役 |
1959年3月22日
|
1983年4月 当社入社 2003年4月 日本光電関西株式会社代表取締役社長 2007年4月 当社営業本部長 2007年6月 当社執行役員 2008年6月 当社取締役上席執行役員 2011年4月 当社海外事業本部長 2013年4月 当社サービス事業本部長 2014年4月 当社カスタマーサービス本部長 2015年6月 当社常務執行役員 2016年4月 当社営業本部長 2017年6月 当社代表取締役専務執行役員 2024年4月 当社代表取締役(現在) |
取締役専務執行役員Chief Administrative Officer 経営管理本部長コンプライアンス担当役員 |
1959年6月17日
|
1983年4月 株式会社埼玉銀行入行 2009年6月 株式会社埼玉りそな銀行執行役員 2011年6月 同行常務執行役員 2013年6月 同行取締役兼常務執行役員 2014年3月 同行取締役兼常務執行役員退任 2014年4月 当社入社、人事部理事 2014年6月 当社上席執行役員内部監査室担当 2015年6月 当社取締役(現在) 2017年4月 当社コンプライアンス担当役員(現在) 2020年4月 当社グローバル経営管理本部長 2022年4月 当社専務執行役員(現在) 2024年4月 当社Chief Administrative Officer 経営管理本部長(現在) |
取締役常務執行役員Chief Regional Officer -North America 北米事業本部長日本光電ノースアメリカ株式会社社長 |
1962年7月15日
|
1985年4月 当社入社 2002年4月 当社市場戦略室長 2003年10月 日本光電アメリカ株式会社社長 2008年4月 当社総務人事部長 2008年6月 当社執行役員 2011年4月 当社用品事業本部長 2013年4月 日本光電富岡株式会社専務 2013年6月 当社上席執行役員 2014年4月 日本光電富岡株式会社代表取締役社長 2017年4月 当社商品事業本部長 2017年6月 当社取締役(現在) 2019年4月 当社経営戦略統括部長 2020年4月 当社米国事業本部長 2022年4月 当社常務執行役員(現在) 2024年1月 日本光電ノースアメリカ株式会社社長(現在) 2024年4月 当社Chief Regional Officer -North America 北米事業本部長(現在) |
取締役常務執行役員Chief Regional Officer -International 海外事業本部長 |
1966年3月20日
|
1988年4月 当社入社 2003年10月 日本光電ヨーロッパ有限会社社長 2007年4月 当社海外事業本部販売推進部長 2008年4月 日本光電貿易(上海)有限公司董事総経理 2011年4月 当社中国統括本部長 2011年6月 当社執行役員 2013年4月 当社アジア・中近東統括本部長 2015年4月 当社海外事業本部長(現在) 2017年6月 当社取締役(現在) 2019年2月 日本光電アメリカ株式会社社長兼CEO 2022年4月 当社常務執行役員(現在) 2024年4月 当社Chief Regional Officer -International (現在) |
社外取締役 |
1952年2月14日
|
1975年4月 東光株式会社入社 2002年4月 同社営業本部第一営業部長 2004年4月 同社営業センター長 2005年6月 同社取締役営業センター長 2008年4月 同社代表取締役社長 2014年5月 同社代表取締役会長 2015年3月 同社常任顧問 2016年4月 同社非常勤顧問 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員) 2024年6月 当社社外取締役(現在) |
社外取締役 |
1953年5月24日
|
1977年4月 農林省(現農林水産省)入省 2005年7月 環境省大臣官房審議官 2006年8月 農林水産省大臣官房審議官 2007年7月 関東森林管理局長 2008年3月 農林水産省退官 2008年5月 株式会社伊藤園入社 2010年7月 同社取締役 2014年7月 同社常務執行役員 2018年12月 株式会社オフィス笹谷代表取締役(現在) 2019年4月 株式会社伊藤園顧問退任 2019年4月 社会情報大学院大学(現社会構想大学院大学)客員教授 2020年4月 千葉商科大学基盤教育機構教授 2022年6月 当社社外取締役(現在) 2024年4月 千葉商科大学客員教授(現在) |
社外取締役 |
1960年5月8日
|
1983年4月 富士通株式会社入社 2005年7月 同社通信部門SEICMMIL3認定プロジェクト推進部門プロジェクト部長 2006年9月 同社次世代ネットワークBT21CNプロジェクト推進部門部長 2008年10月 同社ネットワークプロダクトグローバル製品企画部門プロジェクト統括部長 2010年10月 同社ネットワークプロダクト北米向け伝送装置ソフト開発部門統括部長 2014年4月 株式会社富士通研究所ものづくり技術研究所主席研究員 2015年11月 同社ソフトウェア研究所主席研究員兼富士通株式会社ソフトウェア開発技術本部シニアディレクター 2018年1月 株式会社富士通ゼネラル入社、空調機システム開発部主席部長 2019年4月 同社経営執行役(空調機システム開発担当) 2022年4月 秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科教授(現在) 2023年3月 住友重機械工業株式会社社外取締役(現在) 2024年6月 当社社外取締役(現在) |
社外取締役 |
1962年11月20日
|
1995年7月 株式会社スルガ設立、入社 1996年8月 メトランアメリカ株式会社設立、入社 1999年7月 レスピロニクス株式会社入社、アジア太平洋部門・国際部門統括 2005年4月 フジ・レスピロニクス株式会社入社、代表取締役社長兼アジア太平洋部門・国際部門統括 2009年5月 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンヘルスケア事業部執行役員兼COO 2010年1月 同社代表取締役社長兼CEO、会長兼CEO 2010年4月 駐日欧州ビジネス協会医療機器・IVD委員会委員長 2010年6月 日本画像医療システム工業会理事 2012年6月 同会副会長 2014年2月 駐日欧州ビジネス協会会長 2017年3月 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン取締役会長 2018年3月 株式会社フィリップス・ジャパン取締役会長退任 2018年5月 日・EUビジネス・ラウンドテーブルEU側共同議長代理 2018年9月 バクスター株式会社代表取締役社長 2018年10月 米国医療機器・IVD工業会理事 2022年12月 バクスター株式会社代表取締役社長退任 2024年6月 当社社外取締役(現在) |
取締役(常勤監査等委員) |
1961年5月12日
|
1985年4月 当社入社 2011年4月 当社総務人事部長 2011年6月 当社執行役員 2014年4月 当社人事部長 2016年4月 当社経理部長 2017年6月 当社上席執行役員 2020年4月 当社グローバル経営管理本部副本部長、経理部長 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現在) |
社外取締役(監査等委員) |
1959年5月16日
|
1983年4月 日本郵船株式会社入社 1989年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1992年10月 清水晋税理士事務所入所 1993年3月 公認会計士登録 1994年5月 税理士登録 2003年1月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人(現EY税理士法人)入所 2013年9月 清水会計事務所入所、良公監査法人代表社員(現在) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現在) |
社外取締役(監査等委員) |
1963年12月25日
|
1990年4月 相澤建志法律事務所入所、弁護士登録(東京弁護士会) 1992年3月 渡米のため東京弁護士会登録抹消 1995年9月 三木・吉田法律特許事務所入所、弁護士登録(第二東京弁護士会、米国ニューヨーク州弁護士会) 2011年1月 スクワイヤ外国法共同事業法律事務所入所 2013年3月 矢吹法律事務所入所 2017年4月 第二東京弁護士会副会長 2018年4月 日本弁護士連合会常務理事 2019年4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員(現在) 2019年6月 公益法人日本エアロビック連盟理事(現在)ダイダン株式会社社外監査役 2021年1月 のぞみ総合法律事務所入所(現在) 2021年4月 日本弁護士国民年金基金常務理事、国民年金基金連合会資産運用委員会参与 2021年6月 ダイダン株式会社社外取締役(現在) 2022年6月 太陽ホールディングス株式会社社外監査役(現在) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現在) |
フクダ電子 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1945年6月27日
|
1968年4月 当社入社 1973年6月 当社取締役 1978年1月 当社専務取締役 1985年8月 当社代表取締役社長 2012年6月 当社代表取締役会長(現) |
代表取締役社長 |
1951年11月6日
|
1980年4月 当社入社 1997年4月 フクダ電子西関東販売株式会社代表取締役 2006年4月 当社執行役員 2007年4月 当社社長室経営企画部長 2007年6月 当社取締役 2008年6月 当社常務取締役 2012年6月 当社代表取締役社長(現) |
常務取締役技術統括兼品質保証本部長 |
1957年4月13日
|
1982年4月 オリンパス株式会社入社 2011年4月 同社執行役員 2012年4月 同社常務執行役員 2015年6月 オリンパス株式会社取締役常務執行役員技術開発部門長(CRDO) 2016年4月 同社取締役専務執行役員技術統括役員(CTO)兼技術開発部門長(CRDO) 2019年6月 同社執行役CTO 2020年5月 当社入社 2021年4月 当社開発本部長 2021年6月 当社取締役技術統括 2023年6月 当社常務取締役技術統括(現) 2023年12月 当社品質保証本部長(現) |
常務取締役営業本部長 |
1958年3月24日
|
1980年8月 フクダ電子南東北販売株式会社入社 2003年4月 フクダ電子北東北販売株式会社代表取締役 2004年4月 フクダ電子南関東販売株式会社代表取締役 2010年4月 フクダ電子南東北販売株式会社代表取締役 2014年4月 当社執行役員 2020年4月 当社営業本部長(現) 2021年6月 当社取締役 2023年6月 当社常務取締役(現) |
常務取締役社長室長 |
1968年9月22日
|
1998年3月 当社入社 2012年7月 当社社長室経営企画部長 2012年10月 ブレステクノロジー株式会社取締役管理部長 2014年7月 当社社長室付部長 2015年7月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役 2023年6月 当社常務取締役(現) |
取締役特命担当 |
1955年3月28日
|
1978年7月 当社入社 2003年12月 当社社長室関連会社管理部長 2006年4月 フクダ電子四国販売株式会社代表取締役 2008年4月 当社執行役員 2008年6月 当社取締役(現) 2010年4月 当社社長室経営システム部長 2023年4月 当社特命担当(現) |
取締役 |
1947年4月14日
|
1972年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 1974年5月 芹沢政光公認会計士事務所入所 1976年9月 公認会計士登録 1977年1月 税理士登録 1987年8月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)社員 1997年8月 同監査法人代表社員 2006年6月 同監査法人監事会議長 2009年6月 同監査法人退社 2009年7月 公認会計士杉山昌明事務所代表(現) 2014年5月 株式会社TSIホールディングス社外監査役 2014年6月 当社社外取締役(現) |
取締役 |
1945年10月9日
|
1971年5月 日本大学医学部入局(衛生学) 1980年12月 医学博士号取得 1981年5月 オリンピック強化選手IOC公認スタッフ 1983年4月 株式会社イリス代表取締役社長 1985年6月 株式会社グローバルスポーツ医学研究所相談役(現) 2000年5月 株式会社ケッズトレーナー特別顧問(現) 2008年4月 株式会社オフィスM・A特別顧問 2009年6月 株式会社青山ビジネスフォーラム特別顧問 2019年6月 当社社外取締役(現) |
取締役 |
1950年1月13日
|
1982年5月 株式会社セブン・イレブン・ジャパン入社 2000年5月 同社取締役 2004年5月 同社常務取締役 2007年5月 同社専務執行役員 2009年5月 同社取締役副社長 2016年5月 同社代表取締役社長 2019年5月 株式会社セブン・イレブン・ジャパン取締役会長 2022年6月 当社社外取締役(現) |
取締役 |
1960年2月28日
|
1983年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1995年1月 スイス三和銀行出向 1998年4月 三和インターナショナルピーエルシー出向 2001年2月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)システム部次長 2003年7月 株式会社ユーフィット(現TIS株式会社)出向企画部長 2004年4月 UFJIS株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向取締役総合企画部長 2009年7月 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社出向取締役総合金融システム統括部長 2010年7月 三菱総研DCS株式会社出向金融・カード事業本部副本部長 2011年4月 同社執行役員カード事業本部長 2012年9月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)退職 2012年10月 三菱総研DCS株式会社常務執行役員 2014年6月 同社常務取締役常務執行役員 2022年12月 同社顧問 2023年6月 住宅産業信用保証株式会社社外監査役(現) |
常勤監査役 |
1954年4月11日
|
1978年4月 株式会社東京都民銀行(現株式会社きらぼし銀行)入行 1998年4月 同行三河島支店長 2000年4月 同行総合企画部副部長 2002年7月 同行人事部副部長 2004年7月 同行総務部副部長 2010年6月 同行退職 2010年6月 株式会社ティー・ビー・エム(現株式会社トータルビルメンテナンス)転籍同社執行役員 2011年6月 同社常務執行役員 2012年5月 当社入社 当社人事総務部長 2019年4月 当社顧問 2020年6月 当社監査役(現) |
監査役 |
1959年7月30日
|
1982年4月 警察庁入庁 1992年6月 内閣法制局 2001年4月 大阪府警察本部生活安全部長 2003年1月 愛知県警察本部警務部長 2004年8月 内閣官房(安全保障・危機管理担当)内閣参事官 2005年8月 西村ときわ法律事務所入所 2006年3月 株式会社白洋舎社外監査役 2007年6月 当社社外監査役 2008年7月 後藤コンプライアンス法律事務所設立(現) 2009年5月 株式会社ノンストレス社外監査役 2010年5月 当社社外監査役辞任 2012年5月 セントラル警備保障株式会社社外監査役 2013年6月 株式会社プリンスホテル社外取締役 2015年6月 株式会社西武ホールディングス社外取締役(現) 2016年6月 当社社外監査役(現) 2023年5月 セントラル警備保障株式会社社外取締役(監査等委員)(現) |
監査役 |
1954年10月11日
|
1977年4月 株式会社東京都民銀行(現株式会社きらぼし銀行)入行 1998年4月 同行秋津支店長 2001年4月 同行営業統括部部長 2001年10月 同行上石神井支店長 2009年10月 学校法人駒澤学園出向 2010年3月 株式会社東京都民銀行(現株式会社きらぼし銀行)退職 2010年4月 学校法人駒澤学園転籍 2016年4月 同学校法人理事・事務局長兼経理部長 2019年4月 同学校法人常務理事・事務局長 2020年4月 同学校法人参与 2020年6月 当社社外監査役(現) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング