他社比較
ノーリツ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1959年4月16日
|
1983年4月 当社入社 2009年2月 信和工業㈱代表取締役社長 2011年1月 当社執行役員研究開発本部副本部長 2014年9月 当社常務執行役員研究開発本部長 2015年3月 当社取締役兼常務執行役員研究開発本部長 2019年1月 当社取締役兼専務執行役員国内事業本部長 2020年10月 当社代表取締役社長(現) |
取締役兼専務執行役員プロダクツ統括本部長 |
1961年12月13日
|
1988年11月 当社入社 2010年1月 関東産業㈱代表取締役社長 2011年10月 当社執行役員能率(中国)投資有限公司董事兼総経理 2016年4月 当社常務執行役員国際事業本部中国事業推進室長Sakura (Cayman )Co .,Ltd .董事長 2016年7月 能率(中国)投資有限公司董事長 2017年1月 当社常務執行役員国際事業本部長能率香港有限公司董事長 2017年2月 NORITZAUSTRALIAPTYLTDDirector 2017年3月 当社取締役兼常務執行役員国際事業本部長 2019年1月 当社取締役兼専務執行役員国際事業本部長 2020年10月 当社取締役兼専務執行役員プロダクツ本部長 2023年7月 当社取締役兼専務執行役員プロダクツ統括本部長(現) |
取締役兼専務執行役員国内事業統括本部長 |
1963年9月24日
|
1992年1月 当社入社 2004年3月 ㈱ハーマン取締役企画管理統括部長 2011年6月 ㈱ハーマン常務取締役管理本部長 2012年1月 当社管理本部総務部長 2013年10月 ㈱エスコアハーツ代表取締役社長 2016年4月 当社執行役員 2017年1月 当社上席執行役員管理本部長 2017年3月 当社取締役兼常務執行役員管理本部長 2019年1月 当社取締役兼常務執行役員経営管理本部長 2020年10月 当社取締役兼常務執行役員企画管理本部長 2021年3月 当社取締役兼専務執行役員企画管理本部長 2023年7月 当社取締役兼専務執行役員国内事業統括本部長(現) |
取締役兼常務執行役員経営戦略統括本部長 |
1964年4月9日
|
1987年4月 当社入社 2016年1月 当社執行役員国内事業本部営業本部副本部長 2017年9月 当社常務執行役員国内事業本部営業本部長 2020年3月 当社取締役兼常務執行役員国内事業本部営業本部長 2020年7月 当社取締役兼常務執行役員国内事業本部マーケティング本部長 2020年10月 当社取締役兼常務執行役員マーケティング本部長 2023年7月 当社取締役兼常務執行役員経営戦略統括本部長(現) |
取締役兼常務執行役員海外事業統括本部長能率(中国)投資有限公司董事長、能率香港有限公司董事長、Sakura (Cayman )Co .,Ltd .董事長、Sakura China Holdings (H.K.)Co .,Ltd .董事長 |
1971年7月18日
|
1996年4月 当社入社 2015年3月 当社マーケティング統括部温水企画室長 2016年1月 ㈱ハーマン代表取締役社長 2017年9月 当社経営企画室長 2018年1月 当社執行役員経営企画室長 2019年1月 当社執行役員経営企画部長 2020年10月 当社常務執行役員グローバル本部長 2021年1月 Noritz USACorporation Chairperson NORITZAUSTRALIAPTYLTDDirector 2022年3月 当社取締役兼常務執行役員グローバル本部長 2023年7月 当社取締役兼常務執行役員海外事業統括本部長(現) 2024年1月 佛山市櫻順衛厨用品有限公司董事長(現) |
取締役 |
1948年3月19日
|
1970年9月 グローリー㈱入社 2000年4月 同社自販機・遊技システム事業部長 2001年6月 同社取締役 2004年6月 同社常務取締役 2006年6月 同社取締役常務執行役員 2009年4月 同社経営戦略統括部長 2010年6月 同社取締役執行役員副社長 2011年4月 同社代表取締役社長 2019年4月 同社代表取締役会長(現) 2021年3月 当社社外取締役(現) |
取締役常勤監査等委員 |
1965年1月11日
|
1988年4月 当社入社 2016年1月 当社国内事業本部営業本部営業企画部長 2017年11月 関東産業㈱代表取締役社長 2019年7月 当社国内事業本部営業本部サービス事業開発部お客さま室長 2020年7月 当社国内事業本部マーケティング部サービス事業開発部お客さま室長 2020年10月 当社マーケティング本部サービス事業部お客さま室長 2021年1月 ノーリツリビングクリエイト㈱代表取締役社長 2023年4月 ノーリツリビングクリエイト㈱顧問 2023年7月 当社監査等委員会室長 2024年3月 当社取締役常勤監査等委員(現) |
取締役監査等委員 |
1955年4月8日
|
1982年4月 弁護士登録下山法律事務所(現下山・正木法律事務所)入所 1991年5月 下山・正木法律事務所共同代表 2004年4月 関西学院大学大学院司法研究科教授 2008年1月 ㈱ハイレックスコーポレーション社外取締役(現) 2008年4月 兵庫県弁護士会会長 2011年4月 日本司法支援センター(法テラス)兵庫地方事務所所長 2013年4月 近畿弁護士会連合会理事長 2014年6月 生活協同組合コープこうべ員外監事(現) 2018年3月 当社社外監査役 2018年4月 日本弁護士連合会副会長 2019年3月 当社社外取締役監査等委員(現) 2020年7月 下山・正木法律事務所代表(現) |
取締役監査等委員 |
1956年10月11日
|
1981年10月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1985年4月 公認会計士登録 1986年4月 公認会計士谷会計事務所代表(現) 2003年5月 税理士登録 2004年9月 北京中央財経大学院客員教授 2006年4月 学校法人グロービス経営大学院教授(現) 2018年6月 ワールド・モード・ホールディングス㈱社外監査役 2020年6月 ロート製薬㈱社外監査役(現) 2021年3月 当社社外取締役監査等委員(現) |
リンナイ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1949年6月27日
|
1972年4月 当社入社 1978年9月 当社取締役 1980年2月 当社取締役総合企画室長 1983年6月 当社常務取締役生産技術部長 1992年7月 当社常務取締役関連事業部長 2005年6月 当社取締役常務執行役員関連事業部長 2006年6月 当社代表取締役副会長 2017年4月 当社代表取締役会長(現任) |
代表取締役社長社長執行役員 |
1955年4月20日
|
1983年4月 当社入社 1991年6月 当社取締役開発技術本部副本部長兼新技術開発部長 1998年7月 当社取締役開発本部長 2001年7月 当社取締役経営企画部長兼総務部長 2003年6月 当社常務取締役経営企画部長兼総務部長 2005年6月 当社取締役常務執行役員経営企画部長兼総務部長 2005年11月 当社代表取締役社長社長執行役員(現任) |
代表取締役副社長執行役員社長補佐 |
1948年6月15日
|
1967年4月 当社入社 1988年6月 当社取締役開発技術本部長兼品質保証部長 2001年6月 当社常務取締役生産本部長 2005年6月 当社取締役常務執行役員生産本部長 2005年11月 当社取締役常務執行役員国内総括兼営業本部長 2006年4月 当社取締役専務執行役員国内総括兼営業本部長 2009年4月 当社取締役副社長執行役員開発本部、生産本部、海外事業本部、お客様部担当兼営業本部長 2010年4月 当社代表取締役副社長執行役員開発本部、生産本部、海外事業本部、お客様部担当兼営業本部長 2010年10月 当社代表取締役副社長執行役員開発本部、生産本部、海外事業本部担当兼営業本部長 2016年4月 当社代表取締役副社長執行役員社長補佐、生産本部、海外事業本部管掌 2018年4月 当社代表取締役副社長執行役員社長補佐(現任) |
取締役専務執行役員営業本部長 |
1966年6月23日
|
1989年4月 当社入社 2017年4月 当社執行役員営業本部関東支社長 2019年4月 当社執行役員営業本部副本部長兼関東支社長 2020年6月 当社常務執行役員営業本部長 2023年4月 当社専務執行役員営業本部長 2023年6月 当社取締役専務執行役員営業本部長(現任) |
取締役専務執行役員生産技術本部長 |
1961年11月12日
|
1985年4月 当社入社 2008年4月 リンナイコリア㈱副社長 2012年6月 リンナイ精機㈱社長 2016年4月 当社執行役員生産本部生産管理部長 2017年4月 当社執行役員生産本部副本部長 2018年4月 当社執行役員生産技術部長 2021年4月 当社常務執行役員生産技術本部長 2023年4月 当社専務執行役員生産技術本部長 2023年6月 当社取締役専務執行役員生産技術本部長(現任) |
取締役 |
1942年11月27日
|
1965年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 1996年6月 トヨタ自動車㈱取締役 1999年6月 同常務取締役 2001年6月 同専務取締役 2005年6月 同相談役東和不動産㈱(現トヨタ不動産㈱)代表取締役社長 2006年6月 中日本興業㈱取締役 2010年5月 トヨタ自動車㈱顧問 2010年6月 東和不動産㈱(現トヨタ不動産㈱)相談役 2011年6月 中日本高速道路㈱監査役 2011年11月 特定非営利活動法人ささえあい理事長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1951年1月7日
|
1975年4月 日本陶器㈱(現㈱ノリタケカンパニーリミテド)入社 2005年6月 同取締役 2008年4月 同取締役常務執行役員 2010年6月 同取締役専務執行役員 2011年6月 同取締役副社長執行役員 2012年4月 同代表取締役副社長執行役員 2013年6月 同代表取締役社長執行役員 2018年6月 同代表取締役会長 2021年6月 名港海運㈱社外取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1964年10月3日
|
1987年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1996年9月 世界銀行グループ入行 2001年5月 Toyota Motor Europe NV/SA.入社 2015年1月 同General Manager ,Global Treasury Investor Relations 2018年3月 トヨタ自動車㈱経理部IR・株式グループ主幹 2018年11月 ソフトバンクグループ㈱入社同マネージングディレクター財務統括IR部長 2020年2月 Soft Bank Group International Ltd .同Managing Partner 2020年6月 日邦産業㈱社外取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年3月 キリンホールディングス株式会社社外監査役(現任) |
取締役 |
1954年2月3日
|
1989年 英文雑誌「AVENUES」編集長・発行人 2005年 愛知万博フレンドシップ・フィルム・フェスティバルプロデューサー 2012年4月 金城学院大学国際情報学部教授 2014年4月 「あいち国際女性映画祭」(公益財団法人あいち男女共同参画財団)イベント・ディレクター 2021年4月 名古屋国際工科専門職大学工科学部教授(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) |
常勤監査役 |
1961年12月20日
|
1984年4月 当社入社 2016年4月 当社執行役員開発本部技術開発部長 2021年4月 当社執行役員品質保証本部副本部長兼品質保証部長 2022年4月 当社上席執行役員品質保証本部長 2023年4月 当社品質保証本部本部長付 2023年6月 当社監査役(現任) |
常勤監査役 |
1964年1月22日
|
1986年4月 当社入社 2018年4月 当社経理部長 2021年4月 当社執行役員経理部長 2024年4月 当社経営管理本部長付 2024年6月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1949年6月25日
|
1976年9月 公認会計士登録 1988年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任 2014年6月 有限責任監査法人トーマツ退職 2014年7月 公認会計士松岡正明事務所所長(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 2020年8月 ミタチ産業㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年5月 カネ美食品㈱社外取締役(監査等委員)(現任) |
監査役 |
1949年12月7日
|
1978年4月 弁護士登録佐治・太田法律事務所入所 1991年6月 太田・渡辺法律事務所(現弁護士法人TRUTH&TRUST)代表(現任) 2016年4月 豊和工業㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 2020年1月 弁護士法人TRUTH&TRUST開設代表社員(現任) |
TOTO 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長兼取締役会議長 |
1957年5月24日
|
1981年4月 当社入社
2006年6月 当社執行役員経営企画部長
2008年4月 当社執行役員浴室事業部長
2011年4月 当社常務執行役員システム商品グループ担当兼浴室事業部長
2011年6月 当社取締役常務執行役員システム商品グループ担当兼浴室事業部長
2012年4月 当社取締役常務執行役員システム商品グループ担当
2013年6月 当社取締役専務執行役員システム商品グループ担当
2014年4月 当社代表取締役社長執行役員新領域事業グループ、経営企画本部、秘書室担当兼Vプラン新領域事業担当
2015年4月 当社代表取締役社長執行役員新領域事業グループ、経営企画本部、グローバル戦略室、秘書室担当兼Vプラン新領域事業担当
2016年4月 当社代表取締役社長執行役員グローバル事業推進、経営企画、秘書室担当
2017年4月 当社代表取締役社長執行役員グローバル事業推進、経営企画、デザイン、秘書室担当
2020年4月 当社代表取締役会長兼取締役会議長(現任)
<重要な兼職の状況>・西日本鉄道株式会社社外取締役監査等委員
|
代表取締役社長執行役員デジタルイノベーション推進、経営企画、内部監査室、秘書室担当 |
1961年10月8日
|
1984年4月 当社入社 2010年4月 当社執行役員レストルーム事業部長 2012年4月 当社執行役員レストルーム事業部担当 2012年6月 当社取締役常務執行役員レストルーム事業部担当 2014年4月 当社取締役専務執行役員レストルーム事業部、機器水栓事業部担当 2015年4月 当社取締役専務執行役員システム商品グループ、機器水栓事業部担当 2016年4月 当社代表取締役副社長執行役員事業部門管掌、機器水栓事業、内部監査室担当兼Vプランマーケティング革新担当 2017年4月 当社代表取締役副社長執行役員事業部門管掌、機器水栓事業、人財、財務・経理担当兼Vプランマネジメントリソース革新担当 2018年4月 当社代表取締役副社長執行役員事業部門・研究・技術管掌、人財、購買、工務担当兼WILL2022マネジメントリソース革新担当 2020年4月 当社代表取締役社長執行役員グローバル事業推進、デジタルイノベーション推進、経営企画、秘書室担当 2021年4月 当社代表取締役社長執行役員デジタルイノベーション推進、グローバル事業推進、経営企画、内部監査室、秘書室担当 2024年4月 当社代表取締役社長執行役員デジタルイノベーション推進、経営企画、内部監査室、秘書室担当(現任) |
代表取締役副社長執行役員お客様、文化推進、デザイン、法務担当兼WILL2030マーケティング革新担当 |
1962年8月12日
|
1985年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員経営企画本部長 2017年4月 当社上席執行役員販売推進グループ担当兼Vプラン日本住設事業担当 2017年6月 当社取締役常務執行役員販売推進グループ担当兼Vプラン日本住設事業担当 2018年4月 当社取締役常務執行役員販売推進グループ、物流担当兼WILL2022日本住設事業担当 2020年4月 当社代表取締役副社長執行役員お客様、文化推進、デザイン担当 2021年4月 当社代表取締役副社長執行役員お客様、文化推進、デザイン、法務担当兼WILL2030マーケティング革新担当(現任) |
取締役専務執行役員最高技術責任者、レストルーム事業、環境建材事業、セラミック事業、もの創り技術グループ担当兼WILL2030新領域事業担当兼WILL2030デマンドチェーン革新(もの創り)担当 |
1963年9月4日
|
1987年4月 当社入社 2011年4月 当社執行役員ウォシュレット生産本部長 2014年4月 当社執行役員レストルーム事業部次長兼ウォシュレット生産本部長 2015年4月 当社執行役員レストルーム事業部、もの創り技術グループ担当兼レストルーム事業部長兼Vプランデマンドチェーン革新担当 2015年6月 当社取締役常務執行役員レストルーム事業部、もの創り技術グループ担当兼Vプランデマンドチェーン革新担当 2016年4月 当社取締役常務執行役員新領域事業グループ、浴室事業、キッチン・洗面事業担当兼Vプラン新領域事業担当兼Vプランデマンドチェーン革新担当 2018年4月 当社取締役常務執行役員新領域事業グループ、浴室事業、キッチン・洗面事業、機器水栓事業担当兼WILL2022新領域事業担当兼WILL2022デマンドチェーン革新担当 2020年4月 当社取締役専務執行役員レストルーム事業、新領域事業グループ、もの創り技術グループ担当兼WILL2022新領域事業担当 2021年4月 当社取締役専務執行役員レストルーム事業、環境建材事業、セラミック事業担当兼WILL2030新領域事業担当 2024年4月 当社取締役専務執行役員最高技術責任者、レストルーム事業、環境建材事業、セラミック事業、もの創り技術グループ担当兼WILL2030新領域事業担当兼WILL2030デマンドチェーン革新(もの創り)担当(現任) |
取締役専務執行役員グローバル事業推進、海外住設事業担当兼WILL2030海外住設事業担当 |
1967年3月13日
|
1991年4月 当社入社
2016年4月 当社執行役員グローバル事業推進本部長
2018年4月 当社執行役員米州住設事業部長
2019年4月 当社執行役員米州・欧州住設事業担当兼米州住設事業部長兼WILL2022米州・欧州住設事業担当
2019年6月 当社取締役常務執行役員米州・欧州住設事業担当兼WILL2022米州・欧州住設事業担当
2021年4月 当社取締役常務執行役員中国・アジア住設事業、米州・欧州住設事業担当兼WILL2030中国・アジア住設事業担当兼WILL2030米州・欧州住設事業担当
2022年4月 当社取締役常務執行役員海外住設事業担当兼WILL2030海外住設事業担当
2024年4月 当社取締役専務執行役員グローバル事業推進、海外住設事業担当兼WILL2030海外住設事業担当(現任)
<重要な兼職の状況>・東陶(中国)有限公司董事長・TOTOAMERICASHOLDINGS,INC.会長 |
取締役常務執行役員人財、財務・経理、情報企画、総務、(茅ヶ崎/滋賀・滋賀第二/小倉第一)工場、東京総務担当兼WILL2030マネジメントリソース革新担当 |
1965年9月24日
|
1990年4月 当社入社 2016年4月 当社執行役員財務・経理本部長 2018年4月 当社執行役員財務・経理、法務、情報企画、総務担当 2018年6月 当社取締役常務執行役員財務・経理、法務、情報企画、総務担当 2020年4月 当社取締役常務執行役員人財、財務・経理、法務、情報企画、総務、購買、工務担当兼WILL2022マネジメントリソース革新担当 2021年4月 当社取締役常務執行役員人財、財務・経理、情報企画、総務、(茅ヶ崎/滋賀・滋賀第二/小倉第一)工場、東京総務担当兼WILL2030マネジメントリソース革新担当(現任) |
取締役常務執行役員浴室事業、キッチン・洗面事業、機器水栓事業、サプライチェーン、工務担当兼WILL2030デマンドチェーン革新(サプライチェーン)担当 |
1965年9月8日
|
1988年4月 当社入社 2017年4月 当社執行役員機器水栓事業部長 2020年4月 当社上席執行役員機器水栓事業部長 2021年4月 当社上席執行役員機器水栓事業、もの創り技術グループ、工務担当 2021年6月 当社取締役常務執行役員機器水栓事業、もの創り技術グループ、工務担当 2022年4月 当社取締役常務執行役員機器水栓事業、もの創り技術グループ、工務担当兼WILL2030デマンドチェーン革新(もの創り)担当 2024年4月 当社取締役常務執行役員浴室事業、キッチン・洗面事業、機器水栓事業、サプライチェーン、工務担当兼WILL2030デマンドチェーン革新(サプライチェーン)担当(現任) |
取締役常務執行役員販売推進グループ担当兼WILL2030日本住設事業担当 |
1965年6月15日
|
1988年4月 当社入社 2008年4月 TOTO北海道販売株式会社取締役営業本部長 2012年4月 当社関西支社販売推進第二部長 2015年4月 当社北関東支社次長 2018年4月 当社東関東支社長 2020年4月 当社執行役員販売統括本部長 2024年4月 当社執行役員販売推進グループ担当兼WILL2030日本住設事業担当 2024年6月 当社取締役常務執行役員販売推進グループ担当兼WILL2030日本住設事業担当(現任) |
社外取締役 |
1951年3月15日
|
1976年3月 株式会社安川電機製作所(現株式会社安川電機)入社
2005年6月 同社取締役モーションコントロール事業部インバータ事業統括部長
2006年3月 同社取締役インバータ事業部長
2007年3月 同社取締役ロボット事業部長
2009年6月 同社常務取締役ロボット事業部長
2010年3月 同社取締役社長人づくり推進担当営業統括本部長
2012年6月 同社代表取締役社長人づくり推進担当営業統括本部長
2013年3月 同社代表取締役会長兼社長人づくり推進担当マーケティング本部長
2014年9月 同社代表取締役会長兼社長人づくり推進担当マーケティング本部長人材多様性推進室長
2016年3月 同社代表取締役会長
2018年6月 当社社外取締役(現任)
2021年6月 九州電力株式会社社外取締役(現任)
2022年3月 株式会社安川電機取締役
2022年5月 同社特別顧問(現任)
2022年6月 日本精工株式会社社外取締役(現任)
<重要な兼職の状況>・株式会社安川電機特別顧問・九州電力株式会社社外取締役(2024年6月26日退任予定)・日本精工株式会社社外取締役
|
社外取締役 |
1949年2月24日
|
1971年7月 住友軽金属工業株式会社(現株式会社UACJ)入社
2002年6月 同社取締役生産本部名古屋製造所副所長兼品質保証部長
2004年6月 同社常務取締役生産本部副本部長兼名古屋製造所長
2005年4月 同社取締役常務執行役員生産本部長兼名古屋製造所長兼鋳造技術部長
2007年4月 同社取締役専務執行役員生産本部長兼名古屋製造所長
2007年6月 同社代表取締役専務執行役員生産本部長兼名古屋製造所長
2009年6月 同社代表取締役社長
2013年10月 株式会社UACJ代表取締役会長CEO
2016年4月 同社代表取締役会長
2018年6月 同社相談役
2020年6月 同社名誉顧問(現任)
2020年6月 当社社外取締役(現任)
<重要な兼職の状況>・株式会社UACJ名誉顧問 |
取締役常勤監査等委員 |
1965年8月24日
|
1988年4月 当社入社
2014年4月 東陶(中国)有限公司董事事業管理本部長
2015年4月 当社経理部次長
2016年4月 当社経営企画本部経営企画部長
2018年4月 当社執行役員財務・経理本部長兼TOTOファイナンス株式会社代表取締役社長
2024年4月 当社監査等委員会本部付
2024年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)
<重要な兼職の状況>・株式会社スターフライヤー社外取締役(2024年6月27日退任予定) |
社外取締役監査等委員 |
1957年9月19日
|
1981年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社
2008年4月 同社執行役員
2011年5月 同社常務執行役員(2012年6月退任)
2012年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役副社長
2013年6月 株式会社南都銀行社外監査役(2015年6月退任)
2014年12月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社取締役(2015年3月退任)
2015年3月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)常勤監査役(社外)(2019年3月退任)
2019年6月 当社社外監査役
2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)
2023年6月 株式会社百十四銀行社外取締役監査等委員(現任)
<重要な兼職の状況>・株式会社百十四銀行社外取締役監査等委員
|
社外取締役監査等委員 |
1974年10月26日
|
2003年10月 弁護士登録(福岡県弁護士会)、德永・松﨑・斉藤法律事務所勤務
2015年6月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス社外取締役(現任)オーケー食品工業株式会社社外取締役(2022年8月退任)
2016年1月 德永・松﨑・斉藤法律事務所パートナー弁護士(現任)
2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)
<重要な兼職の状況>・德永・松﨑・斉藤法律事務所パートナー弁護士・株式会社ミスターマックス・ホールディングス社外取締役監査等委員 |
社外取締役監査等委員 |
1977年5月2日
|
2000年4月 国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社(2002年3月退社)
2002年4月 みずほ証券株式会社入社(2004年2月退社)
2004年3月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社(2009年3月退社)
2009年4月 メリルリンチ日本証券株式会社(現BofA証券株式会社)入社(2023年5月退社)
2023年6月 株式会社美点凝視パートナー(現任)
2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)
<重要な兼職の状況>・株式会社美点凝視パートナー |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング