他社比較
住友電気工業 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
(代表取締役)取締役会長 |
1944年9月18日
|
1967年4月 当社入社 1997年6月 取締役 1999年6月 常務取締役 2003年6月 専務取締役 2004年6月 社長 2017年6月 取締役会長(現) |
(代表取締役)社長 |
1952年8月25日
|
1975年4月 当社入社 2001年1月 自動車部長 2003年7月 自動車事業本部業務部長 2004年6月 執行役員、自動車事業本部副本部長、同上 2006年1月 住友電装㈱執行役員、支配人 2006年6月 住友電装㈱取締役、常務執行役員、企画本部長、関係会社本部長 2007年6月 住友電装㈱取締役、専務執行役員 2008年6月 当社常務取締役、自動車事業本部長 2009年4月 取締役、スミトモエレクトリックボードネッツェゲーエムベーハー(現スミトモエレクトリックボードネッツェエスエー)社長 2012年6月 自動車事業本部副本部長、住友電装㈱取締役、社長 2017年4月 常務執行役員、住友電装㈱取締役 2017年6月 社長(現) |
(代表取締役)副社長 |
1957年9月3日
|
1981年4月 通商産業省入省 2007年7月 経済産業省大臣官房審議官 2008年7月 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長 2009年9月 消費者庁審議官 2011年7月 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)副理事長 2013年6月 特許庁長官 2014年7月 退官 2016年6月 当社入社、常務執行役員 2017年6月 常務取締役 2018年4月 同上、自動車事業本部副本部長 2018年6月 同上、新規事業開発本部長 2019年6月 専務取締役、新規事業開発本部長、自動車事業本部副本部長 2023年6月 副社長、新規事業開発本部長、自動車事業本部副本部長(現) |
(代表取締役)専務取締役 |
1958年4月7日
|
1984年4月 当社入社 2010年4月 光通信事業部長 2013年6月 執行役員、情報通信事業本部副本部長、同上 2015年6月 常務執行役員、情報通信事業本部副本部長、光通信事業部長 2015年7月 常務執行役員、情報通信事業本部副本部長 2016年6月 常務取締役、情報通信事業本部長 2019年6月 専務取締役、情報通信事業本部長 2020年6月 専務取締役、研究開発本部長(現) |
常務取締役 |
1961年11月29日
|
1985年4月 当社入社 2012年6月 新規事業開発部長 2013年6月 執行役員、ネットワーク営業本部副本部長、新規事業マーケティング部長、 2014年6月 常務執行役員、社会システム営業本部長 2017年6月 常務取締役、社会システム営業本部長 2018年6月 常務取締役、電線・エネルギー事業本部長(現) |
常務取締役 |
1961年4月12日
|
1984年4月 当社入社 2006年6月 電子回路営業部長 2011年12月 スミトモエレクトリックインターコネクトプロダクツ(ホンコン)リミテッド社長 2013年6月 執行役員、エレクトロニクス営業本部副本部長、同上 2014年6月 常務執行役員、エレクトロニクス営業本部長 2021年6月 常務取締役、エレクトロニクス営業本部長(現) |
常務取締役 |
1960年12月31日
|
1986年4月 当社入社 2016年6月 住友電工ハードメタル㈱社長 2017年6月 執行役員、同上 2019年6月 常務執行役員、アドバンストマテリアル事業本部副本部長、 2021年6月 常務取締役、アドバンストマテリアル事業本部長(現) |
常務取締役 |
1959年7月23日
|
1984年4月 当社入社 2009年8月 伝送デバイス研究所長 2012年3月 光・電子デバイス事業部長、住友電工デバイス・イノベーション㈱社長 2012年6月 伝送デバイス事業部長、住友電工デバイス・イノベーション㈱社長 2015年6月 執行役員、情報通信事業本部副本部長、同上 2016年6月 常務執行役員、伝送デバイス事業部長、住友電工デバイス・イノベーション㈱社長 2017年1月 常務執行役員、半導体イノベーション事業本部長 2022年6月 常務取締役、半導体イノベーション事業本部長 2023年6月 同上、研究開発本部副本部長(現) |
常務取締役 |
1963年11月25日
|
1986年4月 当社入社 2012年1月 東部営業統括部長 2016年6月 執行役員、自動車事業本部副本部長、同上 2020年4月 常務執行役員、自動車事業本部副本部長、東部営業統轄部長 2020年10月 常務執行役員、自動車事業本部副本部長 2022年6月 同上、中部支社長 2023年6月 上席常務執行役員、自動車事業本部副本部長、中部支社長 2024年6月 常務取締役、自動車事業本部長、中部支社長(現) |
取締役 |
1945年9月25日
|
1970年4月 ㈱神戸製鋼所入社 1996年6月 同社取締役 1999年4月 同上、執行役員 1999年6月 同社常務執行役員 2000年6月 同社取締役、同上 2002年6月 同社取締役、専務執行役員 2003年6月 同社専務取締役 2004年4月 同社取締役副社長 2009年4月 同社取締役社長 2013年4月 同社取締役会長 2016年4月 同社取締役相談役 2016年6月 同社相談役、当社取締役 2018年4月 同社顧問、当社取締役(現) |
取締役 |
1947年7月12日
|
1976年4月 田辺製薬㈱(現田辺三菱製薬㈱)入社 2001年6月 同社取締役 2003年6月 同社常務取締役 2005年6月 同社取締役、常務執行役員 2006年6月 同社代表取締役、専務執行役員 2007年10月 田辺三菱製薬㈱取締役、副社長執行役員 2008年6月 同上、㈱三菱ケミカルホールディングス(現三菱ケミカルグループ㈱)取締役 2009年6月 田辺三菱製薬㈱代表取締役社長社長執行役員、㈱三菱ケミカルホールディングス(現同上)取締役 2014年6月 田辺三菱製薬㈱代表取締役会長 2016年6月 同社取締役会長 2017年6月 同社相談役 2018年6月 同上、当社取締役 2019年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1959年3月5日
|
1995年1月 コロンビア大学ビジネススクール助教授 2001年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授 2004年1月 同大学大学院国際企業戦略研究科教授 2010年4月 同大学大学院国際企業戦略研究科研究科長 2012年4月 同大学大学院商学研究科教授 2018年4月 同大学大学院経営管理研究科教授 2018年6月 同上、当社取締役 2022年4月 立教大学経営学部国際経営学科特任教授、当社取締役 2023年4月 当社取締役(現) |
取締役 |
1942年2月13日
|
1964年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 1992年9月 トヨタ自動車㈱取締役 1997年6月 同社常務取締役 1999年6月 同社専務取締役 2001年6月 同社取締役副社長 2005年6月 同社取締役社長 2009年6月 同社取締役副会長 2011年6月 同社相談役 2013年6月 同上、当社監査役 2015年6月 同社顧問、当社監査役 2018年7月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1948年2月5日
|
1972年9月 ㈱堀場製作所入社 1982年6月 同社取締役 1988年6月 同社専務取締役 1992年1月 同社代表取締役社長 1995年6月 同上、㈱エステック(現㈱堀場エステック)代表取締役社長 2005年6月 ㈱堀場製作所代表取締役会長兼社長、㈱堀場エステック代表取締役社長 2016年4月 ㈱堀場製作所代表取締役会長兼社長、㈱堀場エステック代表取締役会長 2018年1月 ㈱堀場製作所代表取締役会長兼グループCEO、㈱堀場エステック代表取締役会長 2021年6月 同上、当社取締役(現) |
取締役 |
1964年12月3日
|
1988年4月 ㈱毎日新聞社入社 2015年7月 同社事業本部次長 2020年4月 同社社長室次長 2021年4月 同社知的財産ビジネス本部長 2022年4月 同社理事、同上 2022年10月 同社理事、㈱毎日新聞グループホールディングスグループ経営戦略室委員 2024年6月 当社取締役(現) |
監査役(常勤) |
1959年5月15日
|
1983年4月 当社入社 2008年12月 人事総務部長、人事総務部リスク管理室長 2012年6月 執行役員、生産技術本部副本部長、同上 2012年7月 執行役員、生産技術本部副本部長、人事総務部長 2013年6月 常務執行役員、生産技術本部副本部長、人事総務部長 2014年6月 常務取締役、生産技術本部副本部長、人事総務部長 2015年10月 常務取締役、生産技術本部副本部長 2018年6月 専務取締役、生産技術本部副本部長 2020年6月 専務取締役 2022年6月 監査役(現) |
監査役(常勤) |
1958年6月30日
|
1981年4月 当社入社 2009年7月 監査部長 2011年5月 経理部長 2016年1月 支配人 2017年6月 監査役(現) |
監査役 |
1949年12月24日
|
1976年4月 神戸地方裁判所判事補 1979年4月 神戸地方裁判所尼崎支部判事補 1982年4月 大阪地方裁判所判事補 1986年4月 福岡地方裁判所判事 1989年3月 退官 1989年5月 弁護士登録 2016年6月 当社監査役(現) |
監査役 |
1944年12月13日
|
1969年1月 監査法人等松・青木会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年5月 等松・青木監査法人(現同上)代表社員 2008年6月 監査法人トーマツ(現同上)退職 2009年4月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授 2013年4月 同大学専門職大学院経営戦略研究科客員教授 2018年6月 同上、当社監査役(現) |
監査役 |
1954年9月22日
|
1978年4月 日本国有鉄道入社 2006年6月 西日本旅客鉄道㈱執行役員 2009年6月 同社常務執行役員 2010年6月 同社取締役兼常務執行役員 2012年6月 同社代表取締役副社長兼執行役員 2016年6月 同社代表取締役社長兼執行役員 2019年12月 同社取締役副会長 2021年6月 同社顧問、当社監査役(現) |
住友金属鉱山 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役取締役会長 |
1960年6月20日
|
1984年4月当社入社2013年6月執行役員金属事業本部副本部長2014年6月取締役経営企画部長2015年6月金属事業本部長2016年6月常務執行役員2018年6月代表取締役(現職)取締役社長社長(執行役員)2024年6月取締役会長(現職) |
代表取締役取締役社長社長 |
1963年2月24日
|
1987年4月当社入社2008年4月金属事業本部ニッケル工場長2013年7月金属事業本部事業室勤務2014年6月金属事業本部事業室長2016年6月執行役員金属事業本部副本部長2018年6月金属事業本部長2019年6月取締役2020年6月常務執行役員2022年6月専務執行役員2024年6月代表取締役(現職)取締役社長(現職)社長(執行役員)(現職) |
取締役常務執行役員金属事業本部長 |
1966年1月5日
|
1990年4月当社入社2016年6月金属事業本部播磨事業所長2017年7月金属事業本部東予工場長2020年6月執行役員2021年1月金属事業本部副本部長2023年6月取締役(現職)常務執行役員(現職)金属事業本部長(現職) |
取締役常務執行役員経営企画部長 |
1964年7月25日
|
1987年4月当社入社2016年6月経営企画部長2018年6月当社執行役員金属事業本部副本部長2021年6月機能性材料事業本部副本部長2022年6月当社常務執行役員(現職)機能性材料事業本部長2023年6月経営企画部長(現職)2024年6月取締役(現職) |
取締役常務執行役員資源事業本部長 |
1964年5月7日
|
1989年4月当社入社2018年3月技術本部技術企画部勤務2019年6月技術本部新居浜研究所長2021年6月当社執行役員技術本部副本部長2023年6月技術本部長2024年6月取締役(現職)常務執行役員(現職)資源事業本部長(現職) |
取締役 |
1956年5月7日
|
1986年4月弁護士登録和田良一法律事務所入所1992年3月太田・石井法律事務所開設2018年6月取締役(現職) |
取締役 |
1954年5月17日
|
1978年4月日本電気株式会社入社2006年4月同社企業ソリューションビジネスユニット流通・サービスソリューション事業本部長2008年4月同社執行役員2010年4月同社執行役員常務2010年6月同社取締役2016年4月同社執行役員副社長2018年4月同社シニアオフィサー2020年6月取締役(現職)2021年6月日本電気株式会社シニアオフィサー退任 |
取締役 |
1946年2月22日
|
1970年4月味の素株式会社入社1988年7月同社中央研究所部長1993年7月同社開発企画室部長1993年10月味の素ファインテクノ株式会社取締役電子材料事業部長2002年6月同社専務取締役電子材料事業部長2004年6月同社取締役副社長2008年7月味の素株式会社首席理事2009年6月同社首席理事退任2012年6月味の素ファインテクノ株式会社顧問2014年6月同社顧問退任2024年6月取締役(現職) |
常任監査役(常勤) |
1962年5月17日
|
1986年4月当社入社2014年6月総務法務部長2019年4月総務部長法務部長2021年6月監査役(常勤)2022年6月常任監査役(常勤)(現職) |
監査役(常勤) |
1964年12月3日
|
1988年4月当社入社2015年7月広報IR部勤務2018年4月経理部勤務2022年6月監査役(常勤)(現職) |
監査役 |
1953年10月5日
|
1983年9月監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所1987年3月公認会計士登録2003年7月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員2006年5月同監査法人理事2008年8月新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)経営専務理事2010年8月同監査法人シニアパートナー2016年6月同監査法人退職若松公認会計士事務所開設2019年9月税理士登録2021年6月監査役(現職) |
監査役 |
1958年4月20日
|
1982年4月日本輸出入銀行入行2008年10月株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行審査部長2011年1月同行経営管理室長2012年4月株式会社国際協力銀行西日本総代表2013年12月同行執行役員西日本総代表2015年6月同行執行役員退任2015年7月同行退職2015年8月野村證券株式会社顧問2017年6月同社顧問退任株式会社JBICIGPartners 代表取締役CEO2023年6月同社代表取締役CEO退任2024年6月監査役(現職) |
フジクラ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
(代表取締役)取締役社長CEO |
1964年1月28日
|
1986年4月 当社入社 2008年4月 当社光ケーブル開発部長 2012年6月 当社光ケーブル開発部長、光ケーブル製造部長 2013年4月 当社ケーブル・機器開発センター長 2014年3月 当社次世代光ケーブル事業推進室長 2018年4月 当社光ケーブルシステム事業部長 2020年4月 当社常務執行役員コーポレート企画室長 2021年4月 当社執行役員COO情報通信事業部門、PC事業部門、コネクタ事業部門、自動車事業部門、電子部品事業部門、生産技術部門 2021年6月 当社代表取締役取締役COO情報通信事業部門、PC事業部門、コネクタ事業部門、自動車事業部門、電子部品事業部門、生産技術部門 2022年4月 当社代表取締役取締役社長CEO、監査部、コーポレート品質統括部門、コーポレートガバナンス統括部門、コーポレートスタッフ部門、生産技術部門、情報通信事業部門、電子部品・コネクタ事業部門、自動車事業部門、PC事業部門 2023年4月 当社代表取締役取締役社長CEO、監査部、経営戦略部門、コーポレートガバナンス統括部門、コーポレートスタッフ部門、情報通信事業部門、電子部品・コネクタ事業部門、自動車事業部門、生産技術部門、独立事業会社等(現任) |
(代表取締役)取締役CTO |
1964年8月22日
|
1987年4月 当社入社 2009年5月 当社光ファイバ・ケーブルシステム事業部光製造技術部長 2013年4月 当社光事業部門光事業部光ファイバ製造技術部長 2015年4月 当社光事業部門光ケーブル事業部長 2015年10月 当社光ケーブルシステム事業部副事業部長 2018年4月 当社光ファイバ事業部副事業部長 2020年4月 当社執行役員光ファイバ事業部長 2021年4月 当社執行役員情報通信事業部門長 2022年4月 当社執行役員CTO、新事業創生・研究開発部門 2022年6月 当社取締役CTO、新事業創生・研究開発部門 2023年4月 当社取締役CTO、新事業創生・研究開発部門、コーポレート品質統括部門 2023年6月 当社代表取締役取締役CTO、新事業創生・研究開発部門、コーポレート品質統括部門(現任) |
取締役CFO |
1966年2月22日
|
1989年4月 当社入社 2006年4月 当社経理部グループ長 2008年2月 Fujikura Automotive Europe S.A.UVice President CFO 2009年8月 当社経理部グループ長 2012年6月 Nistica Inc .Vice President CFO 2013年4月 当社経理部グループ長 2014年6月 当社経理部次長 2016年4月 当社経理部長 2021年4月 当社執行役員コーポレートファイナンス部門長 2022年4月 当社ファイナンス統括部長 2023年6月 当社取締役CFO、経営管理部門、不動産事業部門、当社ファイナンス統括部長 2024年4月 当社取締役CFO、経営管理部門、不動産事業部門(現任) |
取締役常勤監査等委員 |
1964年1月30日
|
1986年4月 当社入社 2004年7月 当社経理部グループ長 2008年7月 当社コーポレート企画室上席部員 2010年4月 Fujikura Electronics (Thailand )Ltd .General Manager 2013年4月 当社エネルギー・情報通信カンパニー企画部長 2017年4月 Pro Cable Energiae Telecomunicacoes Ltd .CFO 2019年4月 当社エネルギー・情報通信カンパニー企画部長 2020年4月 Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd .社長 2023年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任) |
取締役監査等委員 |
1968年5月24日
|
1996年4月 弁護士登録 2004年4月 赤尾・花﨑法律事務所(現北青山法律事務所)開設(現任) 2012年4月 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現任) 2015年4月 内閣府再就職等監視委員会非常勤監察官(現任) 2016年5月 一般財団法人住宅金融普及協会理事(現任) 2019年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) |
取締役監査等委員 |
1950年7月6日
|
1973年4月 日本板硝子株式会社入社 2008年6月 同社取締役執行役機能性ガラス事業部門長 2012年2月 同社取締役代表執行役副社長兼CPMO(最高プロジェクトマネジメント責任者) 2012年4月 同社取締役代表執行役社長兼CEO 2015年6月 同社相談役(退任) 2018年6月 関西ペイント株式会社社外取締役(退任) 2021年5月 イオンディライト株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) |
取締役監査等委員 |
1955年6月14日
|
1978年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2006年4月 株式会社三井住友銀行管理部長 2008年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任監査役(2014年6月退任) 2021年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) |
取締役監査等委員 |
1953年2月1日
|
1984年9月 監査法人中央会計事務所入所 1989年10月 公認会計士登録 2002年7月 中央青山監査法人代表社員 2006年9月 あらた監査法人(現Pw CJapan 有限責任監査法人)代表社員(2013年6月退任) 2013年7月 目黒会計事務所設立(現任) 2014年6月 株式会社協和エクシオ社外監査役(現エクシオグループ株式会社)(退任) 2021年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング