他社比較
AGC 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1956年12月25日
|
1980年4月 当社入社 2009年1月 当社執行役員化学品カンパニー企画・管理室長 2010年1月 当社執行役員化学品カンパニープレジデント 2013年1月 当社常務執行役員電子カンパニープレジデント 2015年1月 当社社長執行役員CEO 2015年3月 当社代表取締役兼社長執行役員CEO 2021年1月 当社代表取締役会長 2021年3月 当社取締役会長(現在に至る) |
代表取締役社長執行役員CEO |
1959年8月19日
|
1987年4月 当社入社 2012年1月 当社執行役員事業開拓室長 2014年1月 当社常務執行役員技術本部長 2014年3月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長 2016年1月 当社取締役兼常務執行役員CTO、技術本部長 2018年1月 当社代表取締役兼専務執行役員CTO、技術本部長 2019年1月 当社代表取締役兼専務執行役員CTO 2021年1月 当社代表取締役兼社長執行役員CEO(現在に至る) |
代表取締役副社長執行役員CFO、CCO |
1958年11月4日
|
1990年8月 当社入社 2010年1月 当社執行役員社長室経営企画グループリーダー 2012年11月 当社執行役員 2013年2月 当社執行役員ガラスカンパニー北米事業本部長 2013年10月 当社執行役員ガラスカンパニー戦略室長 2014年1月 当社執行役員電子カンパニーエレクトロニクス事業本部長 2015年1月 当社常務執行役員社長室長 2015年3月 当社取締役兼常務執行役員社長室長 2016年1月 当社取締役兼常務執行役員CFO、経営企画部長 2018年1月 当社代表取締役兼専務執行役員CFO、CCO 2019年10月 当社代表取締役兼専務執行役員CFO、CCO、経営企画本部長 2020年3月 当社代表取締役兼副社長執行役員CFO、CCO、経営企画本部長 2023年1月 当社代表取締役兼副社長執行役員CFO、CCO(現在に至る) |
代表取締役専務執行役員CTO技術本部長 |
1961年11月11日
|
1987年4月 当社入社 2018年1月 当社執行役員化学品カンパニーライフサイエンス事業本部長 2019年1月 当社常務執行役員技術本部長 2021年1月 当社常務執行役員CTO、技術本部長 2021年3月 当社取締役兼常務執行役員CTO、技術本部長 2022年1月 当社取締役兼専務執行役員CTO、技術本部長 2022年3月 当社代表取締役兼専務執行役員CTO、技術本部長 2022年4月 当社代表取締役兼専務執行役員CTO、技術本部長、事業開拓部長 2023年1月 当社代表取締役兼専務執行役員CTO、技術本部長(現在に至る) |
取締役 |
1954年11月20日
|
1978年4月 ヤマハ発動機㈱入社 2007年3月 同社執行役員 2009年3月 同社上席執行役員 2010年3月 同社代表取締役社長社長執行役員 2018年1月 同社代表取締役会長 2019年3月 当社取締役(現在に至る) 2021年3月 ヤマハ発動機㈱取締役会長 2022年1月 同社取締役 2022年3月 同社顧問(現在に至る) |
取締役 |
1961年9月27日
|
1984年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 1986年5月 シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 1989年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 1999年7月 同社パートナー 2007年7月 同社ディレクター(シニアパートナー) 2013年7月 世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官兼CEO 2019年10月 同上退任 2020年3月 当社取締役(現在に至る) |
取締役 |
1959年12月12日
|
1982年4月 塩野義製薬㈱入社 2002年6月 同社取締役 2004年4月 同社取締役兼常務執行役員 2006年4月 同社取締役兼専務執行役員 2008年4月 同社代表取締役社長 2022年3月 当社取締役(現在に至る) 2022年7月 塩野義製薬㈱代表取締役会長兼社長CEO(現在に至る) |
常勤監査役 |
1958年4月20日
|
1982年4月 当社入社 2009年1月 当社執行役員経理センター長 2009年7月 当社執行役員経理・財務室副室長 2010年4月 当社執行役員ガラスカンパニーバイスプレジデント(企画・管理担当) 2013年1月 当社執行役員経理・財務室長 2015年1月 当社常務執行役員経理・財務室長 2016年1月 当社常務執行役員経理・財務部長 2017年1月 当社常務執行役員社長付 2017年3月 当社常勤監査役(現在に至る) |
常勤監査役 |
1959年2月20日
|
1981年4月 日本電気㈱入社 2011年6月 同社取締役兼経理部長兼財務内部統制推進部長 2011年7月 同社取締役執行役員兼CFO 2015年4月 同社取締役執行役員常務兼CFO 2017年4月 同社代表取締役執行役員常務兼CFO 2018年6月 同社監査役 2022年6月 同上退任 2023年3月 当社常勤監査役(現在に至る) |
監査役 |
1955年12月23日
|
1978年4月 ㈱日立製作所入社 2011年4月 同社執行役常務 2013年4月 同社執行役専務 2014年4月 同社代表執行役執行役副社長 2015年4月 Hitachi Europe Ltd .取締役副会長 2016年7月 ㈱日立総合計画研究所取締役会長 2017年4月 日立建機㈱代表執行役執行役会長 2017年6月 同社取締役兼代表執行役執行役会長 2019年4月 同社取締役 2019年6月 同上退任(公財)日立財団理事長 2022年3月 当社監査役(現在に至る) 2022年6月 (公財)日立財団理事長退任 |
監査役 |
1967年8月22日
|
1995年4月 東京地方裁判所判事補任官 2000年7月 弁護士登録(第二東京弁護士会)日比谷パーク法律事務所入所 2002年1月 同所パートナー(現在に至る) 2023年3月 当社監査役(現在に至る) |
旭化成 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1955年2月2日
|
1978年4月 当社入社 2008年4月 旭化成エレクトロニクス㈱取締役同常務執行役員 2009年4月 同社専務執行役員 2010年4月 同社代表取締役社長同社長執行役員 2012年4月 当社常務執行役員 2012年6月 当社取締役(現在) 2014年4月 当社代表取締役同専務執行役員 2016年4月 当社取締役社長同社長執行役員 2022年4月 当社取締役会長(現在) |
代表取締役取締役社長 |
1959年6月5日
|
1982年4月 当社入社 2013年4月 旭化成せんい㈱執行役員 2016年4月 当社上席執行役員 2017年4月 当社繊維事業本部長兼務大阪支社長兼務 2019年4月 当社常務執行役員同パフォーマンスプロダクツ事業本部長兼務 2021年6月 当社取締役(現在) 2022年4月 当社代表取締役(現在)同取締役社長(現在) |
取締役 |
1959年9月15日
|
1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2005年4月 同社執行役員 2008年1月 IBM社ヴァイスプレジデント 2017年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社最高技術責任者(CTO)兼務 2020年7月 当社入社当社執行役員 2021年4月 当社常務執行役員同デジタル共創本部長兼務 2022年4月 当社専務執行役員 2022年6月 当社取締役(現在) 2024年4月 当社副社長執行役員(現在) |
代表取締役 |
1962年12月30日
|
1985年4月 当社入社 2015年4月 旭化成ケミカルズ㈱経営総括部長 2016年4月 当社石油化学事業本部企画管理部長 2019年4月 当社執行役員 2020年4月 当社上席執行役員 2022年4月 当社常務執行役員 2022年6月 当社取締役(現在) 2023年4月 当社代表取締役(現在) 2024年4月 当社専務執行役員(現在) |
取締役 |
1962年11月9日
|
1985年4月 当社入社 2016年4月 旭化成ファーマ㈱経営統括総部長 2017年4月 同社執行役員 2019年4月 当社執行役員同経営企画部長兼務 2020年4月 当社上席執行役員 2022年4月 当社常務執行役員(現在) 2023年6月 当社取締役(現在) |
取締役 |
1965年3月9日
|
1990年4月 当社入社 2016年4月 旭化成ケミカルズ㈱基礎化学品事業部長 2018年4月 当社製造統括本部製造企画部長 2020年4月 当社上席理事 2021年4月 当社上席執行役員同製造統括本部長 2023年4月 当社常務執行役員(現在) 2023年6月 当社取締役(現在) |
取締役(社外取締役) |
1947年9月23日
|
1970年4月 東京瓦斯株式会社入社 2002年6月 同社執行役員 2004年4月 同社常務執行役員 2004年6月 同社取締役 2007年4月 同社代表取締役同副社長執行役員 2010年4月 同社社長執行役員 2014年4月 同社取締役会長 2018年4月 同社取締役相談役 2018年6月 当社取締役(現在) 2018年7月 東京瓦斯株式会社相談役 2023年6月 同社名誉顧問(現在) |
取締役(社外取締役) |
1960年7月26日
|
1984年4月 株式会社ブリヂストン入社 2003年9月 国立大学法人東京医科歯科大学知的財産本部技術移転センター長・ 2009年10月 東京医科歯科大学客員教授兼務 2011年10月 京都府立医科大学特任教授兼務 2013年5月 株式会社ブリヂストン執行役員 2014年4月 国立研究開発法人海洋研究開発機構監事兼務 2017年1月 株式会社セルバンク取締役(現在) 2020年10月 国立大学法人九州大学理事(現在) 2021年6月 当社取締役(現在) |
取締役(社外取締役) |
1964年11月18日
|
1987年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 1998年10月 ムーディーズジャパン株式会社入社 2001年9月 株式会社コーポレイトディレクションパートナー 2006年10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社ヴァイスプレジデント(パートナー) 2011年4月 東京都立大学経済経営学部教授(現在)同大学院経営学研究科教授(現在) 2023年6月 当社取締役(現在) |
取締役(社外取締役) |
1957年8月22日
|
1980年3月 株式会社リコー入社 1995年2月 RICOHUKPRODUCTSLTD.管理部長 2008年4月 RICOHELECTRONICS,INC.社長 2010年4月 株式会社リコーグループ執行役員 2011年4月 同社常務執行役員同総合経営企画室室長 2012年6月 同社取締役同専務執行役員 2014年4月 同社ビジネスソリューションズ事業本部事業本部長 2015年4月 同社基盤事業担当 2016年6月 同社副社長執行役員 2017年4月 同社代表取締役(現在)同社長執行役員 2020年4月 同社CHRO(最高人事責任者) 2023年4月 同社会長(現在) 2024年6月 当社取締役(現在) |
監査役(常勤) |
1955年12月4日
|
1979年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員 2009年4月 当社上席執行役員 2011年4月 旭化成クラレメディカル㈱代表取締役社長 2016年4月 当社専務執行役員 2017年4月 旭化成ファーマ㈱代表取締役社長同社長執行役員兼務 2018年6月 当社取締役 2019年4月 当社副社長執行役員 2021年6月 当社監査役(現在) |
監査役(常勤) |
1957年12月11日
|
1982年4月 当社入社 2012年4月 旭化成ホームズ㈱執行役員 2014年4月 同社取締役同常務執行役員 2016年4月 同社専務執行役員 2018年4月 同社副社長執行役員 2022年4月 同社顧問 2023年6月 当社監査役(現在) |
監査役(社外監査役) |
1954年6月10日
|
1984年10月 青山監査法人入所 1988年3月 公認会計士登録 1996年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年6月 同監査法人社員(現パートナーに名称変更) 2018年7月 明星監査法人社員(現在) 2021年6月 当社監査役(現在) |
監査役(社外監査役) |
1954年11月8日
|
1977年4月 オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社 2005年2月 同社執行役 2006年8月 同社常務執行役 2007年6月 同社常務取締役 2008年1月 同社取締役副社長 2009年1月 同社取締役副社長兼グループCFO 2011年1月 同社代表取締役副社長兼グループCFO 2015年6月 オリックス銀行株式会社代表取締役社長 2020年6月 同社取締役会長 2021年6月 同社特別顧問 2022年6月 当社監査役(現在) |
監査役(社外監査役) |
1960年1月7日
|
1986年4月 検事任官 2015年10月 東京地方検察庁次席検事 2017年4月 さいたま地方検察庁検事正 2018年2月 最高検察庁刑事部長 2020年7月 最高検察庁次長検事 2022年6月 東京高等検察庁検事長 2023年1月 退官 2023年4月 弁護士登録西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 2023年6月 当社監査役(現在) |
日本電気硝子 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役取締役会長 |
1957年5月30日
|
1982年4月 当社入社 2003年6月 テクネグラスInc .(現テクネグラスLLC)CEO 2005年2月 当社経理部長 2007年4月 執行役員就任 2011年6月 取締役就任常務執行役員就任 2013年4月 専務執行役員就任 2015年3月 代表取締役社長就任社長執行役員就任 2023年1月 代表取締役取締役会長就任(現任) |
代表取締役社長社長執行役員 |
1962年12月13日
|
1985年4月 当社入社 2012年4月 電子部品事業本部電子部品事業部長 2013年4月 執行役員就任 2016年1月 電子部品事業本部長 2017年10月 コンシューマーガラス事業本部長 2019年1月 常務執行役員就任 2023年1月 社長執行役員就任(現任) 2023年3月 代表取締役社長就任(現任) |
取締役常務執行役員 |
1962年3月11日
|
1984年4月 当社入社 2006年10月 技術部長 2011年4月 執行役員就任 2016年1月 技術本部長 2016年3月 取締役就任(現任)常務執行役員就任(現任) |
取締役常務執行役員ガラス繊維事業本部長 |
1965年3月2日
|
1989年4月 当社入社 2015年3月 ディスプレイ事業本部ディスプレイ事業部長 2016年1月 執行役員就任 2020年1月 当社常務執行役員就任(現任) 2021年1月 ディスプレイ事業本部長 2021年3月 当社取締役就任(現任) 2024年1月 ガラス繊維事業本部長(現任) |
取締役常務執行役員 |
1962年8月18日
|
1985年4月 当社入社 2014年6月 経理部長 2017年1月 執行役員就任 2021年1月 常務執行役員就任(現任) 2022年3月 取締役就任(現任) |
取締役 |
1953年2月6日
|
2010年4月 国立大学法人京都大学大学院農学研究科教授 2018年4月 同大学名誉教授(現任) 2019年3月 当社取締役就任(現任) |
取締役 |
1965年11月20日
|
2009年4月 国立大学法人滋賀大学経済学部教授 2020年3月 当社取締役就任(現任) 2020年4月 国立大学法人滋賀大学名誉教授(現任)学校法人大阪経済大学経営学部教授(現任) |
取締役 |
1953年3月18日
|
1973年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)入社 2014年6月 同社代表取締役専務就任 2017年4月 同社代表取締役副社長就任 2017年6月 同社代表取締役副社長執行役員就任 2019年6月 同社退職 2020年6月 亀田製菓株式会社社外取締役就任(現任) 2021年6月 一般社団法人日中経済貿易センター代表理事会長就任(現任) 2022年3月 当社取締役就任(現任) |
取締役 |
1958年5月26日
|
1983年4月 日本電気株式会社入社 2011年12月 エルピーダメモリ株式会社(現マイクロンメモリジャパン株式 2015年4月 米国Micron Technology ,Inc .テクノロジー・ディベロップメント部門DRAM・新メモリプロセス開発部門長Sr .Director 就任 2017年11月 マイクロンメモリジャパン株式会社テクノロジー・ディベロップメント部門DRAMプロセス開発部門長Sr .Director 就任 2023年8月 国立大学法人広島大学ナノデバイス研究所特命教授(現任)国立大学法人東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター特任教授(客員)(現任) 2024年3月 当社取締役就任(現任) |
常勤監査役 |
1959年9月20日
|
1982年4月 当社入社 2010年10月 開発部長 2015年1月 社長付 2015年3月 常勤監査役就任(現任) |
常勤監査役 |
1963年5月14日
|
1986年4月 当社入社 2015年3月 総務部長 2019年3月 常勤監査役就任(現任) |
監査役 |
1964年5月9日
|
1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年4月 公認会計士登録 2020年6月 有限責任監査法人トーマツ退所 2020年7月 矢倉公認会計士事務所開設(現在) 2020年8月 税理士登録 2022年3月 当社監査役就任(現任) |
監査役 |
1963年6月1日
|
1989年4月 弁護士登録昭和法律事務所入所 1994年1月 同事務所パートナー就任 1998年5月 はばたき綜合法律事務所開設同事務所パートナー就任(現任) 2020年6月 株式会社キーエンス社外監査役就任(現任) 2023年3月 当社監査役就任(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング