他社比較
オービック 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1938年8月24日
|
1957年4月近畿日本鉄道株式会社百貨店部(現株式会社近鉄百貨店)入社1962年9月同社退社1962年10月東京オフィスマシン株式会社入社1967年9月同社退社1968年4月当社設立代表取締役社長2003年4月当社代表取締役会長2006年2月当社代表取締役会長兼社長2013年4月当社代表取締役会長(現任) |
代表取締役社長 |
1961年4月26日
|
1985年4月当社入社2000年4月当社大阪本社ビジネスソリューション営業1部長2003年2月当社東京本社ビジネスソリューション営業部長2003年8月当社横浜支店長2004年6月当社取締役2005年4月当社常務取締役当社東京本社ソリューション統括副本部長2006年4月当社東京本社ソリューション営業統括兼推進統括部長2007年4月当社専務取締役2008年4月当社取締役副社長2013年4月当社代表取締役社長(現任) |
常務取締役関西事業本部長 |
1971年4月7日
|
1994年4月当社入社2009年4月当社東京本社産業ソリューション統括4部ソリューション営業部長2014年4月当社東京本社産業ソリューション統括1部営業統括長2017年4月当社東京本社第2ソリューション事業部長兼東京本社第3ソリューション事業部長2017年6月当社取締役2018年4月当社東京本社ソリューション事業本部長兼東京本社第4ソリューション事業部長2019年4月当社ソリューション事業本部長2020年4月当社首都圏事業部長兼ソリューション事業副本部長2021年4月当社首都圏事業本部長(東京・横浜管掌)兼ソリューション事業副本部長2022年4月当社関西事業本部長(現任)2023年6月当社常務取締役(現任) |
取締役首都圏事業部長 |
1981年7月1日
|
2005年4月当社入社2016年4月当社東京本社産業ソリューションシステム統括2部ソリューションシステム統括長2017年4月当社東京本社第1ソリューション事業部長2020年4月当社首都圏第1事業部長兼首都圏第2事業部長2022年4月当社首都圏第1事業部長兼首都圏第2事業部長兼システム部長2023年4月当社首都圏事業部長兼首都圏第5事業部長兼首都圏第6事業部長2023年6月当社取締役(現任)2024年4月当社首都圏事業部長(現任) |
取締役 |
1943年2月8日
|
1966年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行1993年6月同行取締役米州本部米州企画部長(特命担当:バンクオブカリフォルニア会長兼頭取)1997年5月同行常務取締役業務企画部長2002年6月同行専務取締役法人営業部門長2003年5月同行副頭取法人営業部門長2004年6月三菱証券株式会社(現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)取締役会長2009年5月三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)相談役2009年6月株式会社山形銀行社外監査役2013年2月三菱UFJ証券ホールディングス株式会社特別顧問2015年6月当社社外取締役(現任)2016年6月株式会社山形銀行社外取締役(監査等委員)(現任)2019年4月三菱UFJ証券ホールディングス株式会社名誉顧問(現任) |
取締役 |
1942年5月16日
|
1969年4月弁護士登録(現在第二東京弁護士会所属)1977年11月桝田江尻法律事務所(現弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー1986年9月日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長1998年11月株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現株式会社USEN)監査役2003年6月株式会社あおぞら銀行監査役2004年6月安藤建設株式会社(現株式会社安藤・間)監査役2006年6月カゴメ株式会社監査役2010年5月三菱UFJ証券ホールディングス株式会社監査役2010年5月三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社監査役2010年5月ディップ株式会社社外監査役2012年8月弁護士法人西村あさひ法律事務所社員2017年3月株式会社ALBERT社外取締役2017年6月当社社外取締役(現任)2017年8月名取法律事務所(現ⅠTN法律事務所)シニアパートナー(現任)2019年12月アクセルマーク株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) |
取締役 |
1957年9月14日
|
1981年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行1984年11月シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行資本市場部門1992年4月ウッドガンディ証券会社(現CIBC証券会社)東京支店入社資本市場部長1998年11月オランダ銀行(ABNAMROBank )東京支店入行法人金融本部ヘルスケア部長2005年11月国立大学法人東北大学医学部客員教授2006年8月学校法人東京女子医科大学先端生命医科学研究所客員教授2015年10月国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事2015年10月米国ユタ大学薬学部分子薬学科併任教授(現任)2017年3月一般社団法人細胞シート再生医療推進機構設立、業務執行理事(現任)2023年6月当社社外取締役(現任)2024年6月株式会社ホギメディカル社外取締役(監査等委員)(現任) |
監査役 |
1958年3月4日
|
1981年4月当社入社2002年4月当社名古屋支店ソリューションシステム部長2004年5月当社北関東支店長2007年4月当社東京本社推進統括部システム企画部長2010年4月当社東京本社ソリューション推進本部マーケティング推進統括部業績管理本部部長2017年4月当社ソリューション推進事業本部推進管理本部業績管理室長2017年6月当社監査役(現任) |
監査役 |
1973年12月12日
|
1997年4月株式会社日立製作所入社1998年11月株式会社日立製作所退社2005年4月最高裁判所司法研修所入所2006年10月最高裁判所司法研修生過程終了(59期)2006年10月弁護士登録(東京弁護士会所属)2006年10月弁護士法人松尾綜合法律事務所入所(現任)2021年6月当社社外監査役(現任) |
監査役 |
1974年7月4日
|
1996年10月センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所2000年4月公認会計士登録2000年11月公認会計士山田重嗣事務所設立2003年1月センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所退所2005年9月弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所(現任)2008年12月税理士登録2015年8月アジアインフラストラクチャ株式会社代表取締役(現任)2020年3月U&Iリーガルサポート株式会社代表取締役社長(現任)2021年6月当社社外監査役(現任) |
ゼンリン 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1962年4月24日
|
1986年4月 当社入社 2004年4月 当社営業本部副本部長 2005年4月 当社経営戦略室長 2006年4月 当社営業本部長 2006年6月 当社取締役営業本部長 2008年4月 当社代表取締役社長(現任)兼経営戦略室長 2013年4月 当社ZIP企画室長 2016年4月 当社総合企画室長 2022年4月 当社経営戦略室、ビジネス企画室、社長室担当(現任) 2024年4月 当社事業系本部担当(現任) |
代表取締役副社長 |
1959年6月23日
|
1984年1月 当社入社 2004年4月 当社ITS事業本部長 2004年6月 当社取締役ITS事業本部長 2005年4月 当社常務取締役兼ITS事業本部長 2006年4月 当社常務取締役兼経営企画室・ITS関連事業担当 2007年4月 当社常務取締役兼制作本部長兼ITS関連事業担当 2008年4月 当社代表取締役副社長(現任) 2010年4月 当社技術企画室長 2010年7月 当社情報システム室長 2022年4月 当社DB戦略室、研究開発室、情報システム室担当 2023年4月 当社研究開発室、情報システム室担当(現任) 2024年4月 当社DB戦略本部、生産系本部担当(現任) |
常務取締役 |
1960年10月24日
|
1983年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
2004年11月 ㈱みずほ銀行入行
2005年4月 当社入社
2007年4月 当社総務人事部長
2008年4月 当社管理本部副本部長
2009年4月 当社執行役員管理本部長
2012年4月 当社執行役員経営管理本部長
2013年4月 当社執行役員コーポレート本部長
2018年4月 当社常務執行役員本社統括本部長
2018年6月 当社取締役常務執行役員本社統括本部長
2022年4月 当社取締役常務執行役員当社監査室、コーポレート本部担当(現任)
2023年4月 当社常務取締役(現任)
<主な兼職>
2024年6月 ㈱ゼンリンフューチャーパートナーズ代表取締役社長 |
取締役上席執行役員経営戦略室長 |
1973年8月18日
|
1996年4月 当社入社 2012年4月 当社第二事業本部ITS営業二部長 2014年4月 当社第二事業本部第二事業推進部長 2016年4月 当社ADAS事業推進室長 2018年4月 当社執行役員事業統括本部Io T事業本部長兼Io T事業推進部長 2019年4月 当社執行役員事業統括本部Io T事業本部長 2022年4月 当社執行役員経営戦略室長 2024年4月 当社上席執行役員経営戦略室長 2024年6月 当社取締役上席執行役員経営戦略室長(現任) |
取締役上席執行役員コーポレート本部長 |
1970年9月2日
|
1991年4月 当社入社 2012年4月 当社経営管理本部経営管理・IR部長 2013年4月 当社コーポレート本部経営管理・IR部長 2018年4月 当社執行役員本社統括本部コーポレート本部長 2022年4月 当社執行役員コーポレート本部長 2024年4月 当社上席執行役員コーポレート本部長 2024年6月 当社取締役上席執行役員コーポレート本部長(現任) |
取締役上席執行役員総合販売本部長兼カスタマーサポート部長 |
1967年2月3日
|
1989年4月 当社入社 2008年4月 当社IT・ITS事業本部ITS営業一部長 2009年4月 当社ITS事業本部ITS営業一部長 2012年4月 当社第二事業本部ICT事業部長 2018年4月 当社執行役員事業統括本部プロダクト事業本部長 2022年4月 当社執行役員事業統括本部総合販売本部長 2023年4月 当社執行役員総合販売本部長兼カスタマーサポート部長 2024年4月 当社上席執行役員総合販売本部長兼カスタマーサポート部長 2024年6月 当社取締役上席執行役員総合販売本部長兼カスタマーサポート部長(現任) |
取締役 |
1953年7月30日
|
1977年4月 ㈱善隣(現当社)入社
1980年3月 当社取締役
1986年3月 当社常務取締役兼本社工場長
1991年4月 当社専務取締役
1992年6月 当社取締役(現任)
<主な兼職>
2005年6月 ㈱ゼンリンプリンテックス取締役会長 |
取締役 |
1964年1月20日
|
1986年4月 当社入社
2000年6月 ZENRINUSA,INC.(現AbaltaTechnologies,Inc.)副社長
2002年4月 ㈱ゼンリンデータコム出向
2002年6月 同社取締役
2003年4月 同社転籍
2003年4月 同社取締役副社長
2006年6月 当社取締役(現任)
<主な兼職>
2007年6月 ㈱ゼンリンデータコム代表取締役社長 |
取締役 |
1961年9月18日
|
1985年4月 九州電力㈱入社
2005年7月 同社福岡支店企画管理室経営計画グループ長
2007年7月 同社広報部原子力広報グループ長
2010年7月 同社広報部報道グループ長兼経営企画本部IRグループ課長
2013年7月 同社地域共生本部広報戦略グループ長
2014年6月 同社地域共生本部付㈱九州字幕放送共同制作センター(現㈱Q-CAP)代表取締役社長
2017年6月 同社地域共生本部付福岡タワー㈱常務取締役(現任)
2021年6月 当社社外取締役(現任)
<主な兼職>
2017年6月 福岡タワー㈱常務取締役 |
取締役 |
1970年8月7日
|
1997年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
2001年5月 公認会計士登録
2017年7月 有限責任監査法人トーマツパートナー
2022年7月 岡部麻子公認会計士事務所設立(現在)
2024年6月 当社社外取締役(現任)
<主な兼職>
2022年7月 岡部麻子公認会計士事務所代表
2023年6月 平田機工㈱社外取締役監査等委員
2024年5月 ㈱ミスターマックス・ホールディングス社外取締役監査等委員 |
取締役常勤監査等委員 |
1964年1月20日
|
1989年4月 当社入社 2009年4月 当社経営管理室経営管理部長 2010年4月 当社管理本部予算管理部長 2011年4月 当社管理本部経理部長 2012年4月 当社経営管理本部経理部長 2013年4月 当社コーポレート本部経理部長 2018年4月 当社監査室長 2024年4月 当社監査室参事 2024年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任) |
取締役監査等委員 |
1977年9月10日
|
2004年10月 弁護士登録(東京弁護士会)
2004年10月 ユアサハラ法律特許事務所入所
2010年9月 DorseyWhitney法律事務所(ワシントン州シアトル)入所
2011年6月 DorseyWhitney法律事務所(ワシントン州シアトル)退所
2011年6月 ニューヨーク州弁護士登録
2015年6月 当社社外監査役
2016年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)
2016年7月 ユアサハラ法律特許事務所パートナー(現在)
<主な兼職>
2004年10月 ユアサハラ法律特許事務所弁護士 |
取締役監査等委員 |
1952年9月10日
|
1976年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 2004年1月 明治安田生命保険相互会社宮崎支社長 2006年3月 同社関連事業部長 2008年4月 沖ウィンテック㈱(現OKIクロステック㈱)出向 2008年6月 同社取締役市場開発部長 2011年6月 同社取締役情報通信営業本部長 2012年4月 同社常勤監査役 2014年4月 同社理事 2018年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) |
取締役監査等委員 |
1961年9月12日
|
1988年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
1992年3月 公認会計士登録
2016年10月 柴田祐二公認会計士事務所設立(現在)
2016年11月 税理士登録
2018年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)
<主な兼職>
2016年10月 柴田祐二公認会計士事務所所長
2018年9月 ㈱プラッツ社外取締役監査等委員 |
昭文社ホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1965年7月10日
|
1992年3月当社入社1998年7月当社GIS営業本部長1999年3月有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長1999年4月当社開発本部長1999年6月当社取締役開発本部長1999年12月株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長2000年12月当社取締役デジタルコンテンツビジネス本部長2002年6月当社常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長2002年12月日本コンピュータグラフィック株式会社(現:株式会社昭文社クリエイティブ)代表取締役会長2004年6月当社常務取締役2005年10月当社代表取締役社長(現任)2017年5月SHOBUNSHAHAWAIICORPORATIONPresident 2017年6月SHOBUNSHAGUAMCORPORATIONPresident 2017年7月株式会社マップル・スプリング代表取締役社長(現任)2017年8月SHOBUNSHASINGAPOREPTE.LTD.President 2017年12月当社代表取締役兼代表執行役員2019年10月株式会社マップル代表取締役 |
取締役 |
1974年6月20日
|
2007年4月当社入社2017年12月当社執行役員管理本部長2019年4月当社執行役員管理統括本部長2020年1月当社取締役管理統括本部長2020年4月当社取締役管理本部長(現任) |
取締役 |
1968年9月8日
|
2014年9月グルヤク株式会社設立代表取締役社長2016年3月株式会社トラベラーズ入社2017年2月当社入社2017年4月当社執行役員デジタルメディア事業本部長2017年12月当社社長室長2018年6月当社取締役2018年9月GUAMOCEANPARKCORPORATIONPresident (現MMSGUAMCorporation )(現任)2019年6月当社専務取締役2019年10月株式会社MEGURU代表取締役社長(現任)2021年6月当社取締役(現任) |
取締役(監査等委員) |
1962年11月26日
|
1986年3月当社入社2012年4月当社デジタルコンテンツ営業本部長2013年4月当社ソリューション営業本部長2017年4月株式会社昭文社クリエイティブ取締役2017年12月当社内部監査室2018年6月当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1966年6月29日
|
1993年4月弁護士登録1993年4月本林・青木・千葉法律事務所入所2003年6月当社監査役2004年1月銀座プライム法律事務所開設(現任)2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1966年5月18日
|
1993年4月弁護士登録1993年4月濱田・松本法律事務所入所2003年9月骨董通り法律事務所開設2005年6月当社監査役2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)2018年3月高樹町法律事務所開設(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング