他社比較
三菱ケミカルグループ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役 |
1964年6月26日
|
1988年4月 三菱化成工業㈱入社 2018年4月 当社執行役員 2022年4月 三菱ケミカル㈱ベーシックマテリアルズドメインカーボンケミカルズディビジョン長 2023年4月 当社執行役エグゼクティブバイスプレジデント 2023年6月 同社代表取締役(現) 2024年4月 当社執行役社長 2024年6月 当社取締役兼執行役社長(現) |
取締役 |
1960年8月10日
|
1984年4月 三菱化成工業㈱入社 2015年4月 当社執行役員 2017年4月 三菱ケミカル㈱執行役員(2018年3月まで) 2018年4月 当社執行役常務 2018年6月 当社取締役兼執行役常務 2020年6月 田辺三菱製薬㈱取締役(現) 2022年4月 当社取締役兼執行役エグゼクティブバイスプレジデント(現) |
取締役 |
1958年12月9日
|
1981年4月 三菱化成工業㈱入社 2019年4月 三菱ケミカル㈱代表取締役兼常務執行役員 2022年4月 当社代表執行役エグゼクティブバイスプレジデント(2023年3月まで) 2023年6月 当社取締役 2024年6月 当社取締役会長(現) |
取締役 |
1962年6月7日
|
1985年4月 三菱化成工業㈱入社 2018年4月 三菱ケミカル㈱執行役員 2019年4月 同社常務執行役員 2021年5月 同社常勤監査役(2022年3月まで) 2022年4月 当社執行役シニアバイスプレジデント(2024年3月まで) 2024年6月 当社取締役(現) |
社外取締役 |
1960年7月31日
|
1982年9月 アクセンチュア㈱入社 2005年9月 同社代表取締役 2006年4月 同社代表取締役社長 2015年9月 同社取締役会長 2017年9月 同社取締役相談役 2018年7月 同社相談役(2021年8月まで) 2019年6月 当社社外取締役(現) |
社外取締役 |
1963年2月2日
|
1986年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社(1990年12月まで) 1999年4月 弁護士登録 2002年9月 アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン) 2003年5月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2003年10月 あさひ法律事務所 2004年9月 太陽法律事務所(現ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業) 2006年9月 JPモルガン証券㈱ 2008年4月 TMI総合法律事務所(現) 2019年6月 当社社外取締役(現) |
社外取締役 |
1953年6月7日
|
1976年4月 住友商事㈱入社(1993年6月まで) 1980年3月 公認会計士登録 1993年7月 中央監査法人入所(2001年3月まで) 2001年4月 国際会計基準審議会理事(2011年6月まで) 2011年9月 有限責任あずさ監査法人(2018年6月まで) 2012年1月 同監査法人理事(2015年6月まで) 2014年2月 国際統合報告評議会(現バリュー・レポーティング財団)アンバサダー(2022年6月まで) 2014年10月 国際評価基準審議会評議員(2020年10月まで) 2015年9月 中央大学商学部特任教授(2024年3月まで) 2016年4月 金融庁公認会計士・監査審査会委員(2022年3月まで) 2020年6月 当社社外取締役(現) |
社外取締役 |
1960年4月7日
|
1986年4月 ㈱ブリヂストン入社 2010年7月 同社執行役員 2012年9月 同社常務執行役員 2014年9月 同社専務執行役員 2016年1月 同社副社長 2016年3月 同社執行役副社長 2019年1月 同社代表執行役COO兼社長 2019年3月 同社取締役代表執行役COO兼社長 2020年7月 同社取締役(2021年3月まで) 2024年6月 当社社外取締役(現) |
社外取締役 |
1957年10月13日
|
1981年4月 旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社 2014年4月 旭化成ケミカルズ㈱取締役常務執行役員 2014年11月 旭化成㈱上席執行役員 2016年4月 同社常務執行役員CFO 2016年6月 同社取締役常務執行役員CFO 2018年4月 同社取締役常務執行役員ヘルスケア領域担当 2019年4月 同社取締役専務執行役員 2023年4月 同社取締役 2023年6月 同社顧問(2024年6月まで) 2024年6月 当社社外取締役(現) |
社外取締役 |
1966年10月12日
|
1997年7月 コーネル大学Assistant Professor ,Departmentof Chemistry 2001年7月 同大学Associate Professor ,Departmentof Chemistryand Chemical Biology 2002年7月 同大学Professor ,Departmentof Chemistryand Chemical Biology 2007年7月 同大学Betty R.Miller Professor ,Departmentof Chemistryand Chemical Biology 2008年7月 同大学Tisch University Professor ,Departmentof Chemistryand Chemical Biology (現) 2024年6月 当社社外取締役(現) |
三井化学 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1951年10月26日
|
1976年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員人事・労制部長 2010年4月 当社常務執行役員基礎化学品事業本部長 2012年6月 当社取締役常務執行役員 2013年4月 当社取締役専務執行役員 2014年4月 当社代表取締役社長執行役員 2020年4月 当社代表取締役会長 2022年6月 KDDI㈱社外取締役(現) 2023年4月 当社取締役会長(現) 2023年6月 東京ガス㈱社外取締役(現) |
代表取締役社長執行役員業務執行全般統括(CEO) |
1963年10月19日
|
1987年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員経営企画部長 2017年4月 当社常務執行役員ヘルスケア事業本部長兼新ヘルスケア事業開発室長 2017年9月 当社常務執行役員ヘルスケア事業本部長 2018年6月 当社取締役常務執行役員ヘルスケア事業本部長当社取締役専務執行役員ヘルスケア事業本部長 2019年4月 2020年4月 当社代表取締役社長執行役員(現) |
代表取締役専務執行役員(CTO)RC・品質保証部、加工生産技術センター、CTO室及びレスポンシブル・ケア委員会担当研究開発本部、生産・技術本部及びグリーンケミカル事業推進室管掌 |
1961年8月5日
|
1987年4月 当社入社 2016年4月 当社執行役員基盤素材事業本部副本部長 2018年4月 当社常務執行役員基盤素材事業本部長 2018年7月 当社常務執行役員基盤素材事業本部長兼上海中石化三井化工有限公司董事長 2020年4月 当社専務執行役員基盤素材事業本部長兼上海中石化三井化工有限公司董事長 2021年6月 当社取締役専務執行役員基盤素材事業本部長兼上海中石化三井化工有限公司董事長 2022年4月 当社代表取締役専務執行役員(現) |
代表取締役専務執行役員(CFO)経理部、総務・法務部、コーポレートコミュニケーション部及びコンプライアンス委員会担当 |
1960年10月10日
|
1984年4月 当社入社 2013年4月 当社業績管理部長 2015年4月 当社理事経理部長 2017年4月 当社執行役員経理部長 2020年4月 当社常務執行役員 2020年6月 当社取締役常務執行役員 2022年4月 当社取締役専務執行役員 2023年4月 当社代表取締役専務執行役員(現) |
取締役専務執行役員(CHRO)人事部、グローバル人材部、関係会社支援部、Mitsui Chemicals Asia Pacific 、Mitsui Chemicals China 、Mitsui Chemicals America 及びMitsui Chemicals Europe 担当 |
1964年1月3日
|
1986年4月 当社入社 2014年4月 当社理事人事部副部長 2015年4月 当社理事人事部長 2016年4月 当社執行役員人事部長 2019年4月 当社常務執行役員 2021年4月 当社専務執行役員 2022年6月 当社取締役専務執行役員(現) |
取締役 |
1953年9月11日
|
1979年4月 富士重工業㈱(現㈱SUBARU)入社 2005年4月 同社執行役員 2007年6月 同社常務執行役員 2010年6月 同社取締役専務執行役員 2015年6月 同社監査役 2021年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1953年6月18日
|
1977年4月 テルモ㈱入社 2002年6月 同社執行役員 2003年6月 同社取締役執行役員 2007年6月 同社取締役常務執行役員 2010年6月 同社取締役専務執行役員 2017年4月 同社代表取締役会長 2021年6月 (一社)日本医療機器産業連合会会長 2022年4月 テルモ㈱取締役顧問 2022年6月 同社顧問 2022年6月 ㈱オートバックスセブン社外取締役(現) 2022年6月 当社取締役(現) 2023年6月 日本特殊陶業㈱社外取締役(現) |
取締役 |
1962年6月27日
|
1985年4月 ㈱リコー入社 2019年4月 リコーITソリューションズ㈱理事技術経営本部長 2021年4月 ㈱リコーデジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長 2022年7月 リコーITソリューションズ㈱取締役 2023年6月 ㈱セブン銀行社外取締役(現) 2024年6月 当社取締役(現) |
常勤監査役 |
1962年1月3日
|
1984年4月 当社入社 2013年4月 当社理事財務部長 2015年4月 当社理事内部統制室長 2017年4月 当社執行役員内部統制室長 2022年4月 当社社長付 2022年6月 当社常勤監査役(現) |
常勤監査役 |
1960年8月27日
|
1985年4月 当社入社 2012年4月 当社理事RD戦略室長 2015年4月 当社理事生産・技術本部生産・技術企画部長 2017年4月 当社執行役員岩国大竹工場長 2020年4月 当社執行役員市原工場長 2022年4月 当社常務執行役員生産・技術本部長 2024年4月 当社参与 2024年6月 当社常勤監査役(現) |
監査役 |
1955年4月8日
|
1984年4月 弁護士登録 1999年11月 新保法律事務所弁護士(現) 2015年6月 ㈱三井住友銀行社外監査役 2017年6月 当社監査役(現) 2017年6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現)㈱ヤクルト本社社外取締役(現) 2021年6月 |
監査役 |
1958年2月19日
|
1980年4月 運輸省(現:国土交通省)入省 2004年6月 日本政府観光局ニューヨーク観光宣伝事務所長 2005年10月 山形県副知事 2008年7月 国土交通省北陸信越運輸局長 2013年7月 同省国土交通政策研究所所長 2015年6月 九州旅客鉄道㈱常務取締役鉄道事業本部副本部長兼旅行事業本部長 2017年6月 同社常務取締役(財務部担当CFO) 2018年6月 同社取締役監査等委員 2019年3月 ㈱資生堂社外監査役 2019年6月 ㈱デンソー社外監査役(現) 2023年6月 当社監査役(現) 2023年10月 東京都監査委員(現) 2024年3月 ㈱資生堂社外取締役(現) |
監査役 |
1960年8月5日
|
1985年10月 監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社 1989年3月 公認会計士登録 2002年5月 朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)社員 2007年5月 あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員(現:パートナー) 2019年7月 同法人経営監視委員会副委員長 2020年7月 同法人経営監視委員会委員長 2023年6月 当社監査役(現) 2023年7月 小野純司公認会計士事務所所長(現) |
住友化学 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1950年7月10日
|
1974年4月 当社入社 2000年12月 技術・経営企画室部長 2003年6月 執行役員 2006年6月 常務執行役員 2008年6月 代表取締役常務執行役員 2009年4月 代表取締役専務執行役員 2011年4月 代表取締役社長社長執行役員 2019年4月 代表取締役会長(現) 2021年6月 一般社団法人日本経済団体連合会会長(現) |
代表取締役社長 |
1957年10月11日
|
1982年4月 当社入社 2004年7月 情報電子化学業務室部長 2010年4月 執行役員 2013年4月 常務執行役員 2018年4月 専務執行役員 2018年6月 代表取締役専務執行役員 2019年4月 代表取締役社長社長執行役員(現) |
代表取締役 |
1956年8月5日
|
1982年4月 当社入社 2006年9月 生産技術センター所長 2008年6月 理事 2009年4月 執行役員 2011年4月 常務執行役員 2016年4月 専務執行役員 2016年6月 代表取締役専務執行役員 2018年6月 取締役専務執行役員 2019年4月 取締役副社長執行役員 2024年6月 代表取締役副社長執行役員(現) |
取締役 |
1958年3月5日
|
1981年4月 当社入社 2009年4月 総務部長 2010年4月 執行役員 2013年4月 常務執行役員 2018年4月 専務執行役員 2018年6月 取締役専務執行役員 2022年4月 取締役副社長執行役員(現) |
取締役 |
1958年7月23日
|
1982年4月 当社入社 2005年12月 ラービグリファイニングアンドペトロケミカルカンパニー出向 2010年4月 執行役員 2013年4月 常務執行役員 2016年6月 ラービグリファイニングアンドペトロケミカルカンパニー副会長(現) 2017年6月 代表取締役常務執行役員 2018年4月 代表取締役専務執行役員 2023年6月 専務執行役員 2024年6月 取締役専務執行役員(現) |
取締役 |
1945年7月13日
|
1971年4月 住友金属工業株式会社入社 2005年6月 住友金属工業株式会社代表取締役社長 2012年10月 新日鐵住金株式会社代表取締役社長兼COO 2014年4月 新日鐵住金株式会社代表取締役副会長 2015年4月 新日鐵住金株式会社取締役相談役 2015年6月 当社取締役(現) 2015年6月 新日鐵住金株式会社相談役 2016年6月 日本原燃株式会社取締役(現) 2020年6月 日本製鉄株式会社社友(現) 2020年6月 関西電力株式会社取締役(現) |
取締役 |
1951年12月19日
|
1993年12月 東京大学経済学部教授 1996年4月 東京大学大学院経済学研究科教授 2007年10月 東京大学大学院経済学研究科長兼経済学部長 2016年4月 学習院大学国際社会科学部教授 2018年6月 当社取締役(現) 2022年4月 JX金属株式会社取締役(現) 2022年6月 はごろもフーズ株式会社取締役(現) 2022年10月 株式会社しずおかフィナンシャルグループ取締役(現) |
取締役 |
1955年12月28日
|
1978年4月 労働省入省 2005年10月 厚生労働省大臣官房政策評価審議官 2006年9月 厚生労働省大臣官房審議官(雇用均等・児童家庭担当) 2008年7月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 2010年9月 内閣府政策統括官(共生社会政策担当) 2012年9月 厚生労働省社会・援護局長 2013年7月 厚生労働省厚生労働事務次官 2015年10月 厚生労働省退官 2018年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1954年11月12日
|
1978年4月 住友林業株式会社入社 2010年4月 住友林業株式会社代表取締役社長 2020年4月 住友林業株式会社代表取締役会長(現) 2021年6月 コニカミノルタ株式会社取締役(現) 2022年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1960年1月26日
|
1982年4月 バンク・オブ・アメリカ東京支店入社 1996年3月 株式会社日本長期信用銀行ロンドン支店次長(ストラクチャード・ファイナンス部門統括) 2000年1月 Pw Cフィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社パートナー(PPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ)・民営化部門統括) 2007年6月 横浜市副市長 2011年1月 Pw Cアドバイザリー株式会社パートナー(インフラ・PPP部門アジア太平洋地区統括) 2017年10月 ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役社長 2020年6月 ヴェオリア・ジャパン株式会社(現:ヴェオリア・ジャパン合同会社)代表取締役会長(現) 2021年6月 出光興産株式会社取締役(現) 2023年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役(現) 2024年6月 東日本旅客鉄道株式会社取締役(現) 2024年6月 当社取締役(現) |
監査役(常勤) |
1956年10月29日
|
1979年4月 当社入社 2002年11月 経理室部長(財務) 2007年6月 執行役員 2009年4月 常務執行役員 2014年4月 専務執行役員 2014年6月 代表取締役専務執行役員 2018年6月 取締役専務執行役員 2019年4月 取締役 2019年6月 監査役(現) |
監査役(常勤) |
1965年8月3日
|
1988年4月 当社入社 2018年4月 アニマルニュートリション事業部長 2023年6月 監査役(現) |
監査役 |
1949年6月26日
|
1975年4月 検事任官 2010年10月 福岡高等検察庁検事長 2012年6月 退官 2012年10月 弁護士登録(現) 2013年6月 当社監査役(現) 2019年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役(現) |
監査役 |
1951年9月17日
|
1978年9月 公認会計士登録(現) 2008年8月 新日本有限責任監査法人理事長 2014年6月 新日本有限責任監査法人退社 2015年6月 当社監査役(現) |
監査役 |
1949年6月14日
|
1973年4月 日本銀行入行 1998年5月 日本銀行札幌支店長 2000年4月 日本銀行退行 2000年4月 大阪証券取引所常務理事 2003年12月 株式会社大阪証券取引所代表取締役社長 2013年1月 株式会社日本取引所グループ取締役兼代表執行役グループCOO株式会社東京証券取引所取締役 2015年6月 退任 2018年6月 朝日放送グループホールディングス株式会社取締役(現) 2018年6月 当社監査役(現) 2020年3月 TOYOTIRE株式会社取締役(現) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング