他社比較
四国化成ホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1957年7月11日
|
1980年4月 当社入社 2002年3月 当社経営企画室長 2013年6月 当社執行役員経営企画室長 2016年6月 当社取締役執行役員経営企画統括 2017年3月 当社取締役執行役員企画・管理担当補佐 2018年2月 当社取締役執行役員企画・管理担当補佐兼大阪支社長 2019年3月 当社取締役執行役員企画本部長 2022年4月 当社取締役常務執行役員企画事業推進本部長 2023年1月 当社代表取締役社長(現任) 2024年1月 四国化成コーポレートサービス株式会社取締役(現任) |
専務取締役 |
1954年1月4日
|
1976年4月 当社入社 2000年3月 当社化学品事業物流購買部長 2001年6月 当社化学品事業業務推進部長 2005年6月 当社化学品事業業務統括 2007年6月 当社執行役員化学品事業業務統括 2011年6月 当社常勤監査役 2019年6月 当社取締役常務執行役員化学品営業本部長 2022年4月 当社取締役常務執行役員化学品事業本部長 2023年1月 当社常務取締役 2023年3月 当社専務取締役グループコンプライアンス担当(現任) |
常務取締役 |
1964年6月7日
|
1988年4月 当社入社 2005年3月 当社建材事業物流購買部長 2017年3月 当社執行役員建材事業営業統括 2018年6月 当社執行役員建材事業担当補佐兼営業統括 2019年3月 当社執行役員事業推進本部副本部長 2019年6月 当社取締役執行役員事業推進本部長 2022年4月 当社取締役執行役員企画事業推進本部副本部長 2023年1月 当社常務取締役(現任) |
常務取締役 |
1958年1月27日
|
1980年4月 当社入社 2002年3月 当社技術部長 2004年9月 当社徳島工場副工場長 2008年3月 当社丸亀工場副工場長 2012年6月 当社丸亀工場長 2015年3月 当社執行役員丸亀工場長 2018年6月 当社取締役執行役員生産・技術担当兼丸亀工場長 2019年3月 当社取締役執行役員生産・技術本部長 2022年4月 当社取締役執行役員化学品事業本部副本部長兼生産・技術担当 2023年1月 当社常務取締役(現任) 2023年3月 四国化成工業株式会社代表取締役社長兼営業本部長 2024年1月 四国化成工業株式会社代表取締役社長(現任) |
取締役 |
1968年4月22日
|
1992年4月 当社入社 2006年3月 当社R&Dセンター精密化学品チームリーダー 2018年3月 当社徳島工場副工場長兼技術部長 2019年3月 当社徳島工場長 2021年4月 当社化学品研究・開発本部研究・開発統括兼R&Dセンター所長 2021年6月 当社執行役員化学品研究・開発本部研究・開発統括兼R&Dセンター所長 2022年4月 当社執行役員化学品事業本部研究開発統括兼R&Dセンター所長 2023年1月 当社執行役員 2023年3月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1965年10月28日
|
1990年4月 野村證券株式会社入社 2019年4月 同社高松支店次長兼企業金融課長 2021年4月 当社入社 2021年6月 当社事業推進本部財務部長 2022年4月 当社企画事業推進本部企画財務統括兼財務部長 2022年6月 当社執行役員企画事業推進本部企画財務統括兼財務部長 2023年1月 当社執行役員統括 2023年3月 当社取締役企画管理担当(現任) |
取締役 |
1960年4月7日
|
1984年4月 三井物産株式会社入社 2002年1月 三井物産(上海)貿易有限公司金属第二部長 2005年2月 三井物産株式会社石炭・原子燃料部石炭第二室長 2007年7月 内蒙古オルドス電力冶金有限公司副総経理 2011年10月 三井物産株式会社合金鉄部長 2012年4月 同社中国事業部長 2014年3月 三井物産(広東)貿易有限公司董事・総経理 2017年4月 三井物産メタルズ株式会社代表取締役社長 2019年4月 三井物産株式会社理事 2021年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1952年11月7日
|
1981年4月 旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社 1991年4月 同社LSI・情報技術研究所研究室長 1999年9月 同社中央研究所研究室長 2006年6月 旭化成エレクトロニクス株式会社基板材料事業部長 2008年4月 旭化成株式会社執行役員研究開発センター長 2011年4月 同社執行役員富士支社長 2013年10月 独立行政法人科学技術振興機構理事 2015年10月 国立研究開発法人科学技術振興機構上席フェロー 2016年4月 国立大学法人神戸大学監事(現任) 2024年3月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1956年4月16日
|
1987年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所入所 1991年9月 常松・簗瀬・関根法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 1994年6月 Universityof Washington Schoolof Law 修了 1994年8月 General Electric Company 社内弁護士 1996年1月 常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー 1996年4月 名古屋大学法学部非常勤講師 2004年4月 慶應義塾大学法科大学院教授 2006年11月 株式会社ファーストリテイリング監査役 2022年1月 長島・大野・常松法律事務所シニアカウンセル(現任) 2024年3月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1958年4月13日
|
1985年7月 UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)バンコク事務所法務担当官 1988年10月 UNHCR香港事務所法務担当官 1990年1月 UNHCRバンコク事務所難民認定審査コンサルタント 1992年6月 笹川平和財団南東アジア協力基金研究員(バンコク勤務) 1995年2月 笹川平和財団南東アジア協力基金主任研究員(バンコク勤務) 1999年4月 JICA(国際協力事業団)タイ事務所広域企画調査員 2002年6月 JICAマレーシア事務所企画調査員 2002年10月 JICA(独立行政法人国際協力機構)タイ事務所及びアジア地域支援事務所広域企画調査員 2005年3月 JICA国際協力専門員(平和構築支援・南南協力) 2013年3月 マレーシア科学大学大学院社会科学研究科博士後期課程紛争平和学専攻修了 2021年4月 立命館大学国際関係学部教授(現任) 2024年3月 当社取締役(現任) |
監査役(常勤) |
1960年9月15日
|
1983年4月 当社入社 2003年3月 当社業務推進部長 2007年6月 当社経理部長 2016年6月 当社執行役員経理部長 2018年3月 当社執行役員経理部長兼関連事業室長 2018年6月 当社執行役員経理部長 2019年3月 当社執行役員経理・情報システム部長兼大阪支社長 2019年6月 当社執行役員経理・情報システム部長兼関連事業室長兼大阪支社長 2021年4月 当社執行役員財務部長 2021年6月 当社常勤監査役(現任) |
監査役(常勤) |
1959年1月19日
|
1990年2月 当社入社 2009年3月 シコク景材株式会社管理部長 2012年6月 日本硫炭工業株式会社(現シコク硫炭株式会社)取締役総務部長 2018年6月 当社関連事業室長 2019年6月 当社常勤監査役(現任) |
監査役 |
1958年4月14日
|
1981年4月 日清紡績株式会社(現日清紡ホールディングス株式会社)入社 2009年4月 日清紡ブレーキ株式会社取締役常務執行役員管理部門長事業統括部長兼海外業務部長 2011年6月 日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長日清紡ホールディングス株式会社取締役執行役員 2015年6月 日清紡ホールディングス株式会社取締役常務執行役員 2017年6月 日清紡ブレーキ株式会社代表取締役会長 2019年3月 日清紡ホールディングス株式会社常務執行役員 2019年6月 当社監査役(現任) 2019年7月 NJコンポーネント株式会社代表取締役社長(現任) 2020年3月 日本無線株式会社執行役員(現任)長野日本無線株式会社取締役(現任) |
監査役 |
1959年3月29日
|
1981年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年4月 公認会計士登録 1999年6月 有限責任監査法人トーマツ社員(パートナー)就任 2007年6月 同監査法人岡山事務所長 2012年1月 同監査法人高松事務所長 2023年9月 同監査法人退職 2023年10月 川合公認会計士事務所開設代表(現任) 2024年3月 当社監査役(現任) |
パーカーコーポレーション 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長社長執行役員 |
1967年10月10日
|
1990年10月 ダウ・ケミカル日本㈱入社 1997年12月 当社入社 2003年3月 PCINTERNATIONALTRADING(EUROPE)B.V.取締役就任(現任) 2004年6月 当社取締役就任 2012年6月 当社常務取締役就任 2018年6月 当社取締役副社長就任 2019年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 パーカー川上㈱代表取締役社長就任(現任) |
取締役常務執行役員業務本部管掌 |
1958年9月13日
|
1982年4月 ヘキストジャパン㈱入社 1992年8月 当社入社 2005年4月 当社化学品二部長 2009年4月 当社化工品本部長 2009年6月 当社取締役就任 2019年6月 当社常務取締役就任 2020年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任) 2020年6月 ㈱ヘイセイコーポレーション代表取締役社長就任(現任) 2021年3月 ㈱東海化学工業所代表取締役社長就任(現任) |
取締役常務執行役員 |
1962年4月13日
|
1985年4月 当社入社 2006年4月 当社化学品一部長 2012年6月 当社取締役就任 2019年6月 当社常務取締役就任 2020年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任) 2020年4月 パーカーアサヒ㈱代表取締役社長就任(現任) |
取締役常務執行役員機械本部管掌兼化成品本部長 |
1962年2月23日
|
1985年4月 当社入社 2014年4月 PARKERCORPORATIONMEXICANA,S.A.deC.V.出向社長就任 2015年4月 当社化成品部長 2016年6月 当社取締役就任 2019年6月 当社常務取締役就任 2020年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任) |
取締役 |
1956年1月28日
|
1979年4月 東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社 2007年3月 大洋塩ビ㈱出向 2010年6月 同社取締役 2011年6月 東ソー㈱理事大洋塩ビ㈱常務取締役 2016年6月 太平化学製品㈱代表取締役社長 2020年6月 当社取締役就任(現任) |
取締役 |
1964年3月26日
|
1993年4月 弁護士登録、第一東京弁護士会入会第一芙蓉法律事務所入所 2001年1月 同事務所パートナー弁護士(現任) 2021年6月 当社取締役就任(現任) 2001年1月 第一芙蓉法律事務所パートナー弁護士 2011年4月 学校法人村井学園理事 2020年4月 東邦大学医療センター大森病院・大橋病院研修管理委員会外部委員 |
常勤監査役 |
1955年8月7日
|
1974年4月 コピア㈱入社 2007年3月 キヤノンファインテック㈱理事経理部長 2009年3月 ニスカ㈱出向取締役管理部長 2012年3月 キヤノンファインテック㈱(現キヤノンファインテックニスカ㈱)理事コンプライアンス監理室長 2016年4月 当社入社 2018年7月 当社内部監査室長 2021年6月 当社監査役就任(現任) |
常勤監査役 |
1949年4月3日
|
1972年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2001年9月 エレクター㈱入社 2010年4月 ㈱電波新聞社入社 2013年3月 当社入社業務本部顧問 2017年4月 当社経営管理室長 2019年6月 当社監査役就任(現任) |
監査役 |
1962年12月6日
|
1987年4月 東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社 1999年3月 公認会計士目黒邦博事務所入所 2003年7月 税理士登録 2007年7月 日本光機工業㈱会計参与 2018年8月 税理士目黒譲事務所開設税理士(現任) 2021年6月 当社監査役就任(現任) |
監査役 |
1959年8月30日
|
1984年4月 丸善石油化学㈱入社 2012年6月 同社取締役執行役員人事総務部長 2017年6月 同社代表取締役専務取締役執行役員営業本部長 2019年4月 同社顧問 2019年6月 京葉ポリエチレン㈱代表取締役社長 2023年6月 当社監査役就任(現任) |
長谷川香料 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1947年3月22日
|
1970年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2004年6月 さくらカード株式会社(現SMBCファイナンスサービス株式会社)代表取締役社長 2008年6月 当社入社常勤顧問 2008年12月 当社取締役兼専務執行役員就任事務管理部門副管掌 2009年12月 事務管理部門管掌 2010年12月 海外事業部門管掌長谷川香料(上海)有限公司董事長 2011年12月 国際部門管掌長谷川ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2014年12月2015年6月 当社取締役兼副社長執行役員就任T.HASEGAWAU.S.A.,INC.Director (Chairman )(現任) 2016年12月 国際部統括部長 2017年11月 当社代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任)監査室、品質保証部管掌(現任) 2021年1月 国際部門管掌MISSIONFLAVORSFRAGRANCES,INC.Director (Chairman )(現任) |
代表取締役 |
1950年1月25日
|
1972年4月 当社入社 2003年12月 当社理事就任商品関連部統括部長 2006年12月 当社執行役員就任深谷事業所副所長 2007年12月 深谷事業所長 2011年12月 当社常務執行役員就任 2014年12月 当社取締役兼専務執行役員就任生産部門管掌 2015年11月 長谷川香料(上海)有限公司総経理 2018年10月 研究部門管掌総合研究所長品質保証部副管掌 2020年10月 当社取締役兼副社長執行役員就任営業企画部管掌 2021年2月 マーケティング部管掌 2021年12月 ビジネスソリューション本部長 2023年7月 ビジネスソリューション企画室管掌当社代表取締役兼副社長執行役員就任(現任) |
取締役 |
1955年9月5日
|
1981年4月 日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリング株式会社)入社 1988年8月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行株式会社三井銀総合研究所(現株式会社日本総合研究所)出向 2006年9月 当社入社経営企画部参事 2011年12月 当社理事就任経営企画部長兼情報システム部長 2013年12月 当社執行役員就任 2015年12月 当社常務執行役員就任経営企画部長兼人事部長 2017年10月 長谷川ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任)管理部門管掌(現任) 2017年11月 2017年12月 当社取締役兼常務執行役員就任 2020年10月 当社取締役兼専務執行役員就任(現任) |
取締役総合研究所長 |
1959年3月12日
|
1982年4月 当社入社 2002年4月 技術研究所第6部長 2011年12月 当社理事就任 2013年12月 技術研究所副所長 2014年12月 当社執行役員就任 2016年1月 香料基盤研究所長 2018年10月 技術研究所長 2019年10月 当社常務執行役員就任 |
取締役ビジネスソリューション本部長 |
1958年9月9日
|
1983年4月 三菱商事株式会社入社 1987年12月 同社サウジアラビア現地事務所勤務 1996年12月~2009年9月東南アジア各国(タイ、インドネシア、ミャンマー)駐在 2011年9月 特定非営利活動法人ジャパンハート入職(事務局長、常務理事を歴任) 2017年7月 当社入社顧問(国際部勤務) 2018年1月 当社執行役員就任 2018年4月 Peresscol Sdn .Bhd .(現THASEGAWAFLAVOURS(KUALALUMPUR)SDN.BHD.)(マレーシア)出向 2018年10月 同社Director T.HASEGAWA(SOUTHEASTASIA)CO.,LTD.(タイ) 2020年10月 Director (Chairman )PT.HASEGAWAFLAVOURSANDFRAGRANCESINDONESIA 2021年2月 President Commissioner 2021年12月 当社常務執行役員就任ビジネスソリューション企画室長 2022年12月 営業部門管掌(現任) 2023年7月 当社取締役兼常務執行役員就任(現任)マーケティング部管掌(現任) |
取締役 |
1962年3月1日
|
1985年4月株式会社中埜酢店(現株式会社Mizkan Holdings )入社2003年4月株式会社ミツカングループ本社(現株式会社Mizkan Holdings )執行役員法務チームリーダー2006年5月同社取締役2013年10月同社代表取締役専務2014年5月株式会社Mizkan Holdings 代表取締役社長2017年6月ユニゾホールディングス株式会社社外取締役2020年7月当社入社顧問(経営企画部勤務)2020年10月当社執行役員就任経営企画部長2022年12月営業部門副管掌(現任)マーケティング部副管掌(現任)ビジネスソリューション企画室長(現任)2023年3月当社常務執行役員就任2023年12月当社取締役兼常務執行役員就任(現任) |
取締役 |
1946年9月22日
|
1971年4月 凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社)入社凸版オーストラリアDirector (シドニー駐在~1987年3月) 1979年1月 Toppan USA,Inc .営業担当副社長(ニューヨーク駐在~1998年3月)2000年3月 1991年1月 凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社)情報出版事業本部海外販促部長、営業部長を歴任 1998年3月~ Toppan USA,Inc .President CEO(ニューヨーク駐在) 2000年3月 2003年3月 凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社)国際本部長同社取締役国際本部長 2004年6月 2008年6月 同社常務取締役国際事業部長 2011年6月 東洋インキSCホールディングス株式会社社外監査役 2014年12月 当社社外監査役就任 2015年12月 当社社外取締役就任(現任) |
取締役 |
1946年6月7日
|
1969年4月 日本化学工業株式会社入社 1971年5月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社 1987年3月 ソニーインターナショナル・シンガポール副社長 2003年6月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)執行役常務兼CFO同社コーポレートエグゼクティブ財務・IR担当 2004年6月 株式会社ゼンショー(現株式会社ゼンショーホールディングス)常務執行役員同社取締役 2007年12月 株式会社リコー社外監査役株式会社ゼンショー(現株式会社ゼンショーホールディングス)常務取締役兼CFO 2008年6月 株式会社モフィリア社外監査役 2008年6月 亀田製菓株式会社社外監査役 2011年5月 株式会社レオパレス21社外監査役当社社外監査役就任 2013年6月 当社社外取締役就任(現任) 2014年6月 |
取締役 |
1961年12月2日
|
1984年3月 株式会社福武書店(現株式会社ベネッセコーポレーション)入社 1987年3月~ 1988年2月株式会社日本短波放送(現株式会社日経ラジオ社)報道部アナウンサー 1988年3月~ 2000年3月フリーアナウンサー/キャスター 2000年9月~ (現在) 2007年9月 株式会社プラチナ・コンシェルジュ創業 |
取締役 |
1968年2月11日
|
1998年4月大阪薫英女学院入職国際プログラムディレクター2005年5月OICLtd .入社マネージングディレクター(愛・地球博(愛知万博)カナダ館)2005年8月ウォールストリートアソシエイツ株式会社(現エンワールド・ジャパン株式会社)入社東南アジア代表2011年7月エンワールド・ジャパン株式会社アジア代表(シンガポール駐在)2013年9月ランスタッド株式会社入社取締役2017年4月Randstad India ,Private Ltd .COO2017年5月同社マネージングディレクター兼CEO2021年7月ランスタッド株式会社代表取締役会長兼CEO(現任)2023年12月当社社外取締役就任(現任) |
常勤監査役 |
1963年5月12日
|
1986年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1995年12月 株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)ニューヨーク支店支店長代理 2003年4月 カナダ三井住友銀行副社長 2010年4月 株式会社三井住友銀行国際統括部アジア研修室長 2016年5月 SMBCシェアードサービスセンター(マレーシア)社長 2018年5月 株式会社三井住友銀行監査部上席考査役 2019年7月 当社入社主幹 2019年10月 当社理事就任監査室長 2021年10月 当社執行役員就任 2021年12月 当社常勤監査役就任(現任) |
監査役 |
1948年2月1日
|
1974年4月 神戸地方検察庁検事任官 2002年8月 最高検察庁検事 2005年9月 最高検察庁公安部長 2007年7月 高松高等検察庁検事長 2008年7月 仙台高等検察庁検事長 2009年1月 福岡高等検察庁検事長 2010年4月 弁護士登録(現職) 2010年4月 シティユーワ法律事務所入所弁護士 2010年6月 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役 2011年6月 WDBホールディングス株式会社社外監査役 2014年5月 株式会社リソー教育社外取締役 2015年6月 ブラザー工業株式会社社外監査役 2016年4月 銀座中央法律事務所入所弁護士(現職) 2016年6月 福山通運株式会社社外取締役 2018年6月 WDBホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)当社社外監査役就任(現任) 2019年12月 |
監査役 |
1953年10月21日
|
1976年4月 富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社 2010年6月 富士フイルム株式会社執行役員経理部長 2012年6月 同社取締役 2012年6月 FUJIFILMHoldings America Corporation 社長 2012年6月 FUJIFILMNorth America Corporation 会長 2013年6月 富士フイルムホールディングス株式会社常勤監査役 2013年6月 富士フイルム株式会社常勤監査役 2019年12月 当社社外監査役就任(現任) |
監査役 |
1977年7月4日
|
2002年4月最高裁判所司法研修所入所2003年10月弁護士登録TMI総合法律事務所入所2003年10月~2017年9月M&A案件、投資案件、資本業務提携案件、海外企業対応案件、その他企業法務全般を担当。大手商社法務部への出向、複数の民間企業法務部への定期駐在を通じ企業内法務案件を多岐にわたり手がける。2009年7月ニューヨーク州弁護士登録2017年10月佐藤真太郎法律事務所入所(現職)2022年8月Sansan 株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)2023年6月nmsホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)2023年12月当社社外監査役就任(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング