他社比較
東洋紡 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1956年10月17日
|
1988年1月 当社入社 2009年4月 参与、財務部長 2010年4月 執行役員 2011年6月 取締役兼執行役員 2014年4月 取締役社長兼社長執行役員 2021年4月 取締役会長(現任) 2023年6月 株式会社SCREENホールディングス社外取締役(現任) 2024年6月 株式会社大阪国際会議場社外取締役(現任) |
取締役社長兼社長執行役員(代表取締役)内部監査部統括 |
1962年10月15日
|
1985年4月 当社入社 2015年10月 参与、経営企画室長 2018年4月 執行役員 2020年4月 常務執行役員 2020年6月 取締役兼常務執行役員 2021年4月 取締役社長兼社長執行役員(現任) |
取締役兼専務執行役員(代表取締役)安全防災本部長生産技術部門、調達・物流総括部統括 |
1962年11月26日
|
1986年4月 当社入社 2016年4月 参与、生産技術統括部長兼グローバル推進部勤務 2020年12月 執行役員 2023年4月 常務執行役員 2023年6月 取締役兼常務執行役員 2024年4月 取締役兼専務執行役員(現任) |
取締役兼常務執行役員ライフサイエンス本部長 |
1967年1月6日
|
1990年4月 当社入社 2015年1月 機能膜開発研究所長兼岩国機能膜工場医用膜開発部長 2016年4月 機能膜事業総括部医用膜事業部長 2019年10月 参与、機能膜事業総括部医用膜事業部長兼経営企画部(社長直轄プロジェクト)勤務 2020年4月 参与、メディカル事業総括部長兼医用膜事業部長、技術革新統括部、経営企画部(社長直轄プロジェクト)勤務 2021年4月 執行役員 2023年4月 常務執行役員 2024年6月 取締役兼常務執行役員(現任) |
取締役兼常務執行役員人事・総務・法務部門統括 |
1965年3月20日
|
1988年4月 当社入社 2017年5月 人事部長 2019年4月 参与、人事部長兼カエルプロジェクト推進部勤務 2020年4月 参与、財務部長兼カエルプロジェクト推進部勤務 2022年4月 参与、経営企画部取締役会担当部長 2023年4月 執行役員 2024年4月 常務執行役員 2024年6月 取締役兼常務執行役員(現任) |
取締役(社外取締役) |
1949年4月4日
|
1987年1月 大阪大学教養部助教授 1996年4月 大阪大学大学院基礎工学研究科助教授 2002年4月 神戸商船大学商船学部教授 2003年10月 神戸大学海事科学部教授 2013年4月 流通科学大学商学部教授 2018年4月 流通科学大学非常勤講師 2018年6月 当社取締役(現任) |
取締役(社外取締役) |
1958年9月6日
|
1981年3月 株式会社福武書店(現株式会社ベネッセホールディングス)入社 2003年1月 同社企業倫理・コンプライアンス室長 2003年6月 同社常勤監査役(2019年6月退任) 2007年4月 会津大学大学院特任教授(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 いすゞ自動車株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 株式会社熊谷組社外取締役(現任) |
取締役(社外取締役) |
1950年12月9日
|
1977年4月 大阪地方裁判所判事補 1980年4月 福島地方・家庭裁判所判事補、福島簡易裁判所判事 1981年5月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1987年9月 播磨法律事務所(現伏見町法律事務所)開設 2010年4月 大阪市公正職務審査委員会委員長 2011年6月 石原産業株式会社社外監査役 2014年3月 大阪府労働委員会会長 2014年6月 当社独立委員会委員 2018年11月 大阪府公害審査会委員 2019年10月 堺市監査委員 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年4月 大阪府公害審査会会長(現任) |
取締役(社外取締役) |
1958年4月25日
|
1984年4月 味の素株式会社入社 2011年6月 同社執行役員 2013年6月 同社取締役常務執行役員 2013年6月 同社バイオ・ファイン事業本部長 2015年6月 同社取締役専務執行役員 2017年6月 同社代表取締役 2019年6月 同社取締役副社長執行役員 2019年6月 同社Chief Digital Officer 2021年5月 一般社団法人日本食品添加物協会会長(現任) 2021年5月 公益社団法人日本食品衛生協会副会長(現任) 2021年6月 味の素株式会社取締役代表執行役副社長 2022年4月 同社取締役執行役 2022年6月 同社特別顧問(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 雪印メグミルク株式会社社外取締役(現任) |
取締役(社外取締役) |
1965年1月4日
|
1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2005年1月 IBMCorporation (IBM米国本社)出向 2007年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社グローバル・テクノロジー・サービス事業統括Marketing &Strategy 部長 2010年1月 同社ソフトウエア事業統括Tivoli 事業部長 2015年7月 同社成長戦略モバイル戦略責任者 2016年7月 同社グローバル・テクノロジー・サービス事業統括レジリエンシー・サービス事業部長 2018年7月 同社理事クラウドソリューションセンター長 2019年4月 シスコシステムズ合同会社専務執行役員エンタープライズ事業統括 2021年7月 テクノプロ・ホールディングス株式会社顧問 2021年9月 同社社外取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 グローブライド株式会社社外取締役(現任) |
監査役(常勤) |
1961年2月5日
|
1983年4月 当社入社 2010年3月 経理部長 2013年10月 参与、経理部長 2017年4月 執行役員 2020年4月 東洋紡STC株式会社代表取締役社長 2021年6月 監査役(現任) |
監査役(常勤) |
1959年12月3日
|
1984年4月 当社入社 2007年4月 総合研究所長兼コーポレート研究所長、事業開発企画室副室長 2009年10月 参与、バイオケミカル事業部長 2013年4月 参与、北米事業総括部長およびTOYOBOU.S.A.,INC.へ出向 2015年4月 執行役員 2019年4月 常務執行役員 2023年4月 イノベーション部門付社長特命事項担当 2023年6月 監査役(現任) |
監査役(社外監査役) |
1956年9月18日
|
1980年4月 大阪瓦斯株式会社入社 2009年6月 同社理事 2012年4月 同社執行役員 2015年4月 同社参与 2015年6月 同社監査役 2019年6月 大阪ガス都市開発株式会社社外監査役 2021年6月 当社監査役(現任) |
監査役(社外監査役) |
1957年1月14日
|
1982年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1983年3月 公認会計士登録 1997年8月 同監査法人社員(現パートナー)就任 2013年10月 同監査法人監査事業本部関西事業部長 2021年9月 同監査法人退職 2022年9月 新免公認会計士事務所開設 2023年6月 当社監査役(現任) 2023年6月 積水化学工業株式会社社外監査役(現任) |
ワールド 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長執行役員 |
1974年8月23日
|
1999年3月アンダーセン・コンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社2004年9月㈱ローランドベルガー入社2010年5月㈱企業再生支援機構入社2012年2月㈱ボストンコンサルティング・グループ入社2012年9月当社入社2014年6月当社執行役員SPARCS推進室室長2015年4月当社常務執行役員構造改革本部本部長2015年10月当社常務執行役員構造改革本部本部長兼国際本部本部長2017年4月当社グループ専務執行役員グループ企画本部管掌兼D-GROWTH戦略本部管掌2018年4月当社グループ専務執行役員グループ戦略統括兼グループ企画本部管掌兼D-GROWTH戦略本部管掌2020年6月当社代表取締役社長執行役員(現任) |
取締役副社長執行役員 |
1971年11月23日
|
1995年4月株式会社勧角総合研究所(現みずほ証券株式会社)入社1997年10月SBCウォーバーグ証券会社(現UBS証券株式会社)入社2003年7月株式会社産業再生機構入社2007年1月フロンティア・マネジメント株式会社入社執行役員2011年11月同社常務執行役員2013年7月当社入社執行役員経営管理本部副本部長2013年12月当社執行役員経営管理本部本部長2015年4月当社常務執行役員コーポレートプラットフォーム本部本部長2017年4月当社グループ常務執行役員グループ支援本部本部長2018年4月当社グループ常務執行役員グループ財務統括グループ支援本部管掌兼株式会社ワールドインベストメントネットワーク共同代表2020年6月当社副社長執行役員兼株式会社ワールドインベストメントネットワーク共同代表(現任)2024年5月株式会社ナルミヤ・インターナショナル取締役(現任) |
取締役 |
1963年2月4日
|
1987年3月旧㈱ワールド入社1991年6月同社取締役1996年6月同社専務取締役人事本部本部長1999年6月同社執行役員第二世代ミドルミックスグループグループ長2002年6月同社WELスポーツカジュアルグループグループ長2008年4月当社WEL企業戦略推進部部長2013年6月当社執行役員経営支援本部副本部長2017年6月当社取締役(現任) |
取締役 |
1967年3月5日
|
1989年4月㈱野村総合研究所入社同社投資調査部1997年1月米国野村證券インターナショナル配属同社調査部2000年7月ゴールドマン・サックス証券㈱入社同社東京支店調査部ヴァイスプレジデント2005年7月メリルリンチ日本証券㈱(現Bof A証券株式会社)入社同社調査部マネージング・ディレクター2017年9月野村證券㈱入社同社エクィティ・リサーチ部マネージング・ディレクター2020年9月東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻教授(現任)2021年12月加藤産業㈱社外取締役(現任)2023年6月当社取締役(現任) |
取締役 |
1963年5月21日
|
1987年4月日本アイ・ビー・エム株式会社入社2001年3月株式会社セールスフォース・ドットコム入社2005年4月株式会社ザ・ヘッド取締役社長2006年3月株式会社テラスカイ代表取締役社長(現任)2012年8月Terra Sky Inc .CEO(現任)2013年10月株式会社サーバーワークス社外取締役2014年5月株式会社スカイ365代表取締役社長2016年3月株式会社Bee X代表取締役社長2016年8月株式会社キットアライブ取締役2016年10月株式会社スカイ365取締役(現任)2017年8月株式会社Bee X取締役2019年3月株式会社テラスカイベンチャーズ取締役(現任)2019年5月株式会社Cuon 取締役(現任)2019年6月当社取締役(現任)2019年6月株式会社Quemix 取締役(現任)2019年12月Terrasky Thailandco .,ltd.代表取締役社長2020年2月Terrasky Thailandco .,ltd.取締役(現任)2021年1月株式会社リベルスカイ取締役(現任)2021年2月株式会社テラスカイ・テクノロジーズ取締役(現任)2021年3月株式会社エノキ取締役(現任)2022年1月株式会社Dice Works 取締役(現任) |
取締役 |
1962年2月25日
|
1987年1月ブリティッシュ・カレドニアン航空入社1988年4月ブリティッシュ・エアウェイズ入社1997年9月スカイマークエアラインズ株式会社入社1998年9月株式会社アルク教育社入社2002年9月日本ロレアル株式会社入社2007年3月株式会社リクルートエグゼクティブエージェント入社2012年11月株式会社ハユルコーポレーション代表取締役2014年5月株式会社ライフコーポレーション社外取締役2014年5月OFFICEHAYURU代表(現任)2014年5月学校法人大阪女学院監事(現任)2024年6月当社取締役(現任) |
取締役(監査等委員) |
1961年2月4日
|
1984年4月旧株式会社ワールド入社2001年10月同社人事企画部部長2007年5月株式会社ルモンデグルメ代表取締役2011年5月当社FCMS統括部統括部長2014年5月当社人事本部副本部長2014年11月当社人事本部本部長2015年4月当社執行役員人事本部本部長2017年4月当社グループ上級執行役員グループ人事本部本部長2018年4月当社グループ執行役員グループ人事本部本部長2020年4月当社グループ執行役員グループ支援本部本部長2021年4月当社グループ執行役員グループ企画本部副本部長2023年1月当社グループ執行役員ネオエコノミー事業本部本部長兼グループ企画本部副本部長2023年4月当社グループ執行役員社長付2023年6月当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1974年3月30日
|
2000年4月東京地方裁判所判事補任官2004年8月横浜地方・家庭裁判所小田原支部判事補2005年4月那覇家庭・地方裁判所判事補2008年4月東京地方裁判所判事補2010年4月東京地方裁判所判事2012年4月神戸地方裁判所判事2014年4月東京高等裁判所判事2016年4月司法研修所教官2019年3月弁護士登録(第一東京弁護士会)2019年4月宇都宮・清水・陽来法律事務所(現任)2022年6月㈱WOWWORLD社外取締役監査等委員2022年8月㈱イクシス監査役(現任)2022年10月㈱WOWWORLDGROUP社外取締役監査等委員2023年6月当社取締役(監査等委員)(現任)2023年12月東京都労働委員会公益委員(現任) |
取締役(監査等委員) |
1964年8月3日
|
1988年4月三井生命保険相互会社(現大樹生命保険株式会社)入社1994年1月トーマツ/デロイト&トウシュLLP,NY入所1997年2月興銀インベストメント株式会社入社1999年12月株式会社クレイフィッシュ取締役最高財務責任者2001年9月ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社2003年8月株式会社産業再生機構入社2004年9月株式会社オーシーシー社外取締役2007年4月株式会社バンダイナムコホールディングスエグゼクティブ・アドバイザー2015年8月デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社入社2016年7月金融庁監督局総務課主任専門検査官兼監督調査室調査企画第2課長補佐金融研究センター管理官2019年12月DNXVentures Chief Financial Officer (現任)2021年12月株式会社WHIHoldings 社外取締役監査等委員(現任)2022年8月株式会社インテリックス社外取締役(現任)2024年6月当社取締役(監査等委員)(現任) |
グンゼ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長社長執行役員 |
1961年11月14日
|
1984年3月 当社入社 2012年4月 当社執行役員、プラスチックカンパニー長 2014年6月 当社取締役、執行役員、プラスチックカンパニー長 2017年4月 当社常務取締役、常務執行役員、経営戦略部長 2018年6月 当社代表取締役、常務執行役員、経営戦略部長 2019年2月 当社指名・報酬委員会委員(現) 2020年6月 当社代表取締役、専務執行役員、経営戦略部長 2021年6月 当社代表取締役社長、社長執行役員(現) |
取締役 |
1961年5月20日
|
1988年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)(現) 1995年4月 井上・中井法律事務所設立 2011年9月 ひなた法律事務所設立(現) 2013年6月 ㈱遠藤照明社外監査役 2016年8月 関西ペイント㈱社外監査役 2018年6月 当社取締役(現) 2019年2月 当社指名・報酬委員会委員(議長)(現) 2023年6月 関西ペイント㈱社外監査役(現) |
取締役 |
1955年9月25日
|
1978年4月 ㈱日本経済新聞社入社 1988年3月 日経マグロウヒル㈱(現㈱日経ビーピー)出向 2003年3月 同社執行役員、事業局長 2006年1月 同社執行役員、医療局長、㈱日経メディカル開発代表取締役社長 2009年3月 同社執行役員、日経BPアメリカ社社長、日経BPヨーロッパ社社長 2015年2月 ㈱日経メディカル開発代表取締役社長 2019年6月 当社取締役、指名・報酬委員会委員(現) 2019年10月 濁音㈱代表取締役社長(現) |
取締役 |
1969年5月27日
|
1989年4月 ㈱ルイ・ジタン入社 1991年4月 ㈱レスコフォーメイション入社 2000年10月 ㈱イデイ入社 2003年4月 ㈱ハー・ストーリィ入社 2005年4月 同社チーフプロデューサー 2009年11月 ㈱レスコフォーメイション入社常務取締役 2010年8月 同社「女ゴコロマーケティング研究所」創設所長 2013年4月 ㈱女ゴコロマーケティング研究所設立代表取締役(現) 2020年6月 当社取締役、指名・報酬委員会委員(現) 2024年5月 ㈱オークワ社外取締役(現) |
取締役常務執行役員グンゼ開発㈱代表取締役社長 |
1961年7月24日
|
1984年3月 当社入社 2016年4月 当社アパレルカンパニー次長兼経営管理部長兼グンゼ物流㈱代表取締役社長 2017年4月 当社執行役員、財務経理部長 2017年6月 当社取締役、執行役員、財務経理部長 2022年4月 当社取締役、常務執行役員、財務経理部長 2023年4月 当社取締役、常務執行役員、グンゼ開発㈱代表取締役社長(現) |
取締役常務執行役員経営戦略部長 |
1963年4月14日
|
1987年4月 当社入社 2012年5月 当社プラスチックカンパニー営業統括部長 2017年4月 当社執行役員、プラスチックカンパニー長 2022年4月 当社常務執行役員、経営戦略部長 2024年6月 当社取締役、常務執行役員、経営戦略部長(現) |
取締役執行役員アパレルカンパニー長 |
1962年12月7日
|
1986年4月 当社入社 2017年4月 当社アパレルカンパニー経営管理部長 2020年4月 当社執行役員、アパレルカンパニー経営管理部長 2021年4月 当社執行役員、アパレルカンパニー長兼アパレルカンパニー経営管理部長 2021年6月 当社取締役、執行役員、アパレルカンパニー長(現) |
取締役執行役員財務経理部長 |
1965年3月11日
|
1988年4月 当社入社 2018年7月 当社プラスチックカンパニー経営管理部長 2022年4月 当社執行役員、プラスチックカンパニー次長兼プラスチックカンパニー経営管理部長 2023年4月 当社執行役員、財務経理部長 2023年6月 当社取締役、執行役員、財務経理部長(現) |
取締役執行役員技術開発部長 |
1965年4月26日
|
1989年4月 当社入社 2015年10月 当社プラスチックカンパニー技術部長 2019年4月 当社技術開発部長 2020年4月 当社執行役員、技術開発部長 2024年6月 当社取締役、執行役員、技術開発部長(現) |
監査役(常勤) |
1964年3月20日
|
1986年4月 当社入社 2019年4月 当社人事総務部長兼人財開発室長 2019年6月 当社人事総務部長 2020年4月 当社執行役員、人事総務部長 2021年6月 当社監査役(現) |
監査役 |
1961年3月29日
|
1983年4月 国税庁入庁 2012年7月 田辺税務署長 2020年7月 大阪国税局課税第二部長 2021年8月 舩冨康次税理士事務所開業(現) 2022年1月 ㈱ジェイ・エス・ビー社外監査役(現) 2022年10月 和泉市代表監査委員(現) 2023年6月 当社監査役(現) |
監査役 |
1961年9月11日
|
1991年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)(現) 1998年4月 金子・中法律事務所開設 2010年9月 ㈱ノア社外監査役 2012年1月 NPHホールディングス㈱社外監査役(現) 2022年6月 イースタン・カーライナー㈱社外監査役(現) 2023年1月 弁護士法人金子・中・森本法律事務所代表弁護士(現) 2023年6月 当社監査役(現) |
監査役 |
1957年6月13日
|
1988年9月 当社入社 2013年4月 当社執行役員、メディカル事業部長 2018年4月 当社執行役員、メディカル事業部長兼QOL研究所長 2021年6月 当社監査役(現) 2023年3月 日東精工㈱社外監査役(現) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング