他社比較
ヒラキ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長兼社長執行役員 |
1950年4月27日
|
1974年4月 株式会社兵庫相互銀行(現株式会社みなと銀行)入行 1999年4月 株式会社みなと銀行審査部長 2001年6月 同行コンプライアンス部長 2002年6月 同行監査部長 2004年5月 みなとリース株式会社審査部長 2005年3月 当社入社顧問 2005年6月 監査役(常勤) 2018年6月 代表取締役会長 2019年6月 代表取締役会長兼社長執行役員(現任) |
取締役専務執行役員店舗販売事業部長兼店舗統括部長 |
1961年4月24日
|
1988年8月 株式会社ユニオン・ロイヤル入社 1992年1月 当社入社 1999年4月 通信販売部長 2004年4月 常務執行役員 2005年6月 上海平木福客商業有限公司董事(現任) 2006年6月 専務執行役員(現任) 2007年2月 専務執行役員営業本部長兼靴事業推進部長 2008年4月 通信販売カンパニー社長兼物流部長 2009年6月 取締役(現任) 2010年8月 通信販売カンパニー・店舗販売カンパニー管掌 2010年10月 営業本部長 2011年4月 営業本部ディスカウント事業部長 2019年4月 店舗販売事業部長兼店舗統括部長(現任) |
取締役常務執行役員現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室管掌 |
1958年12月13日
|
1981年4月 株式会社兵庫相互銀行(現株式会社みなと銀行)入行 2011年10月 当社入社執行役員現業支援本部総務部長 2012年6月 取締役(現任) 2014年6月 常務執行役員現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室長 2015年10月 上海平木福客商業有限公司監事(現任) 2019年6月 常務執行役員現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室管掌(現任) |
取締役執行役員開発商品事業部長兼商品開発部長 |
1964年5月12日
|
1999年10月 当社入社 2007年5月 通信販売部長 2008年4月 通信販売カンパニー通信販売事業部長 2009年10月 通信販売カンパニー通信販売事業部長兼品質管理部長 2010年8月 執行役員(現任)通信販売カンパニー社長兼品質管理部長 2010年10月 営業本部開発商品事業部長兼品質管理部長 2011年4月 営業本部開発商品事業部長 2014年6月 取締役(現任) 2017年6月 上海平木福客商業有限公司董事長(現任) 2019年4月 開発商品事業部長 2024年2月 開発商品事業部長兼商品開発部長(現任) |
取締役 |
1962年12月5日
|
1990年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1994年3月 公認会計士登録 1996年8月 税理士登録 1996年8月 公認会計士・税理士朝家事務所開設(現任) 2005年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1984年8月28日
|
2009年3月 神戸大学大学院人間発達環境学研究科修士課程修了 2009年4月 学校法人西須磨幼稚園入社 2015年4月 同幼稚園副園長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) |
監査役(常勤) |
1955年9月5日
|
1978年4月 株式会社兵庫相互銀行(現株式会社みなと銀行)入行 2003年4月 株式会社みなと銀行支店第二部長 2005年4月 同行西脇支店長 2009年6月 みなとリース株式会社常務取締役 2013年6月 同社専務取締役 2017年6月 同社審議役 2018年6月 当社入社顧問 2018年6月 監査役(常勤)(現任) |
監査役 |
1947年11月17日
|
1970年4月 株式会社兵庫相互銀行(現株式会社みなと銀行)入行 1990年6月 同行取締役融資企画部長 1992年8月 同行常務取締役 1999年7月 みどり病院(現医療法人社団倫生会)入社 2001年5月 同社団事務長 2012年4月 同社団事務局長 2015年6月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1955年7月17日
|
1978年4月 神戸信用金庫入庫 2004年8月 同庫融資部長 2005年11月 同庫理事融資部長 2009年2月 同庫常務理事人事部長 2012年2月 同庫常務理事融資部長 2015年3月 同庫常務理事営業推進部長 2015年10月 同庫常勤監事 2022年6月 同庫非常勤監事(現任) 2022年6月 当社監査役(現任) |
ジーフット 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長執行役員商品・マーケティング・EC事業担当 |
1961年10月9日
|
1983年4月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2007年9月 イオンリテール株式会社メンズ商品部長 2008年9月 同社イオン広島府中店長 2009年9月 同社インナー商品部長 2012年9月 同社新事業開発プロジェクトリーダー 2015年2月 同社FT事業部長 2019年3月 同社専門事業本部 2019年4月 当社顧問 2019年5月 当社代表取締役社長 2022年4月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 2022年5月 当社代表取締役兼社長執行役員 2022年10月 当社代表取締役兼社長執行役員兼商品・マーケティング担当 2024年4月 当社代表取締役兼社長執行役員兼商品・マーケティング・EC事業担当(現任) |
取締役執行役員経営管理担当 |
1965年11月25日
|
1990年3月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2008年4月 同社イオンスーパーセンター石巻東店長 2011年9月 イオン株式会社経営管理部 2013年3月 同社関連企画部マネージャー 2015年5月 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社経営管理部長 2018年3月 同社経営管理本部長 2020年3月 イオン株式会社ネットスーパー事業PT 2020年7月 イオンネスクト準備株式会社(現イオンネクスト株式会社)取締役管理部長 2021年5月 イオンスポーツ商品調達株式会社取締役管理本部長 2024年4月 当社執行役員経営管理担当 2024年5月 当社取締役兼執行役員経営管理担当(現任) |
取締役 |
1962年9月29日
|
1985年3月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 1996年3月 タルボットジャパン株式会社商品部長 2003年5月 同社専務取締役営業本部長 2006年3月 広東ジャスコ社長 2012年3月 イオンリテール株式会社取締役兼専務執行役員GMS改革・専門店化推進担当 2013年3月 同社取締役兼常務執行役員衣料商品企画本部長 2013年5月 当社取締役(2017年5月退任) 2017年3月 イオンリテール株式会社執行役員商品企画本部長 2018年3月 トップバリュコレクション株式会社専務取締役 2019年3月 同社代表取締役社長 2023年3月 イオン株式会社専門店担当責任者(現任) 2023年5月 当社取締役(現任) 2023年5月 株式会社コックス取締役(現任) 2024年3月 株式会社メガスポーツ代表取締役社長(現任) |
社外取締役 |
1976年6月11日
|
2002年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2002年10月 弁護士法人淀屋橋合同(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任) 2012年4月 当社社外監査役 2015年5月 当社社外取締役(現任) |
社外取締役 |
1959年12月11日
|
1982年4月 株式会社ワールド入社 1990年3月 株式会社ストアオペレーション(ワールドグループ)取締役営業部長兼人事部長 2000年5月 株式会社ワールドファッションリンク取締役 2000年10月 株式会社ワールドストアパートナーズ代表取締役 2008年2月 株式会社エムオーティクリエイション代表取締役(現任) 2019年6月 コネクシオ株式会社独立社外取締役(現任) 2024年5月 当社社外取締役(現任) |
常勤社外監査役 |
1961年2月8日
|
1984年3月 北陸ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2012年3月 イオンリテール株式会社執行役員東近畿カンパニー支社長 2013年3月 同社執行役員南関東カンパニー支社長 2014年3月 同社執行役員営業企画本部長 2015年3月 イオン北海道株式会社執行役員商品本部副本部長兼コーディネーター部長 2016年3月 同社執行役員商品本部長兼コーディネーター部長 2016年5月 同社取締役兼執行役員商品本部長兼コーディネーター部長 2018年10月 同社取締役兼常務執行役員商品本部長兼コーディネーター部長 2020年3月 同社取締役兼常務執行役員商品本部長 2022年5月 当社常勤社外監査役(現任) 2022年5月 リフォームスタジオ株式会社社外監査役(現任) |
社外監査役 |
1970年9月15日
|
1998年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1998年4月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2007年1月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー 2013年3月 丸の内国際法律事務所参画パートナー(現任) 2023年5月 当社社外監査役(現任) |
社外監査役 |
1974年8月23日
|
1998年10月 中央監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2008年6月 株式会社パレモ(現パレモ・ホールディングス株式会社)経理責任者 2015年8月 日本ゼネラルフード株式会社(現NGFホールディングス株式会社)経理責任者 2016年8月 公認会計士登録 2021年2月 税理士登録 2022年11月 株式会社APEXホールディングス常勤監査役(現任) 2023年1月 株式会社APEX監査役(現任) 2024年5月 当社社外監査役(現任) |
監査役 |
1974年4月23日
|
2001年4月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2009年4月 同社秘書部 2011年3月 同社財務部 2012年4月 同社財務部マネージャー 2013年6月 同社財務企画部マネージャー 2015年2月 同社財務部マネージャー 2021年3月 同社財務部長(現任) 2024年5月 当社監査役(現任) |
フェリシモ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役社長(代表取締役) |
1955年7月10日
|
1978年4月 当社入社事業本部長 1980年1月 取締役事業本部長 1984年4月 常務取締役マーケティング本部長 1985年4月 専務取締役マーケティング本部長 1986年4月 取締役副社長 1987年4月 代表取締役社長(現任) 2014年3月 新事業開発本部長 2018年12月 株式会社hopefor代表取締役社長(現任) 2020年3月 株式会社cd.取締役 2021年1月 一般財団法人フェリシモ財団代表理事(現任) |
専務取締役クラスター本部長 |
1982年6月7日
|
2005年4月 京セラ株式会社入社 2008年3月 当社入社 2013年3月 事業企画部長兼社長室長 2013年5月 取締役 2014年3月 新事業開発本部事業企画部長 2015年3月 経営企画室長 2016年3月 CFV事業統括本部長 2016年5月 常務取締役 2017年3月 クラスター統括本部長兼クラスターMC本部長 2017年5月 コーポレートスタイルデザイン本部担当 2018年12月 株式会社hopefor取締役(現任) 2021年5月 専務取締役(現任) 2022年3月 クラスター本部長(現任) |
常務取締役クラスター本部副本部長 |
1961年11月25日
|
1984年4月 当社入社 1999年2月 商品開発統括本部ファッション部長 2002年2月 第4コレクション部長 2004年3月 第2マーケティング部長 2007年3月 執行役員 2012年3月 執行役員マーケティング本部長 2013年3月 執行役員経営企画室長 2013年5月 取締役 2014年3月 マーケティング本部長 2015年3月 CFV事業本部長 2017年3月 クラスター開発本部長兼ファッション事業部長 2021年5月 常務取締役(現任) 2022年3月 クラスター本部副本部長(現任) |
取締役ビジネスプラットフォーム本部長 |
1970年5月14日
|
1995年4月 当社入社 2008年3月 社長室長 2010年8月 社長室長兼新事業開発本部新市場創造部長 2013年3月 しあわせ生活プログラム事業部長 2019年3月 クラスター開発本部会員サービス部副部長 2020年3月 ビジネスプラットフォーム本部副本部長 2020年5月 取締役ビジネスプラットフォーム本部長(現任) |
取締役経営企画室長コーポレートスタイルデザイン本部担当 |
1975年12月23日
|
1999年4月 エレコム株式会社入社 2002年7月 当社入社 2006年3月 Felissimo Universal Corporationof America 最高執行責任者 2016年3月 当社経営企画室長(現任) 2017年5月 執行役員 2020年2月 株式会社Antenna 取締役(現任) 2020年3月 株式会社cd.取締役 2021年1月 一般財団法人フェリシモ財団理事(現任) 2023年5月 取締役(現任) 2023年6月 株式会社hopefor取締役(現任) 2024年3月 コーポレートスタイルデザイン本部担当(現任) |
取締役監査等委員(非常勤) |
1972年7月21日
|
1998年4月 最高裁判所司法研修所入所 2000年4月 弁護士登録淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任) 2006年7月 当社監査役 2014年5月 当社取締役 2016年3月 東洋グリーン株式会社社外取締役 2016年5月 当社取締役監査等委員(現任) 2016年6月 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員(現任) 2017年5月 株式会社幸和製作所社外取締役 2018年11月 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ監査役(現任) 2023年6月 KNT-CTホールディングス株式会社社外取締役(現任) |
取締役監査等委員(非常勤) |
1948年2月5日
|
1970年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)入社 1975年6月 米国ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院修士課程修了 1977年4月 南山大学経営学部助手 1979年3月 神戸大学大学院経営学研究科博士課程単位修得 1979年4月 南山大学経営学部講師 1981年4月 南山大学経営学部助教授 1983年4月 神戸大学経済経営研究所助教授 1999年5月 神戸大学経済経営研究所教授 2008年6月 日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社)社外取締役 2012年4月 神戸大学経済経営研究所特命教授、神戸大学名誉教授(現任) 2020年5月 当社取締役監査等委員(現任) |
取締役監査等委員(非常勤) |
1960年9月7日
|
1983年3月 鐘紡株式会社入社 1995年11月 吉富製薬株式会社(現田辺三菱製薬株式会社)入社 2000年8月 株式会社ユー・エス・ジェイ(現合同会社ユー・エス・ジェイ)入社、アシスタントマネジャーを経て総務部法務課長 2005年4月 同マーケティング・営業本部イベントマーケティング室長 2006年4月 同マーケティング・営業本部事業開発室長 2012年1月 同マーケティング・営業本部事業開発部長 2012年4月 同マーケティング本部コーポレート・マーケティング・パートナーシップ部長 2018年10月 同マーケティング本部バイスプレジデントコーポレート・マーケティング・パートナーシップ部長 2019年7月 西日本電信電話株式会社地域プロデュースアドバイザー(現任) 2022年10月 株式会社Actibase ふくい取締役(現任) 2024年5月 当社取締役監査等委員(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング