他社比較
ハウス食品グループ本社 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長経営戦略部担当 |
1965年8月16日
|
1991年9月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1997年5月 同行退行 1997年7月 当社入社 2002年6月 当社取締役 2004年6月 当社代表取締役 2004年7月 当社代表取締役副社長 2009年4月 当社代表取締役社長(現任) 2016年4月 当社経営企画部担当 2024年4月 当社経営戦略部担当(現任) |
代表取締役専務管理本部長兼秘書部担当 |
1959年6月23日
|
1982年4月 当社入社 2014年4月 当社経営役人事部長 2016年4月 当社経営役人材開発部長 2018年4月 当社経営役総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当 2018年6月 当社取締役当社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当 2020年4月 当社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部・コンプライアンス・リスク管理部担当 2021年4月 当社常務取締役当社管理本部長兼秘書部担当(現任) 2023年4月 当社専務取締役 2024年4月 当社代表取締役専務(現任) |
常務取締役 |
1971年12月6日
|
1994年4月 当社入社 2020年4月 当社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当 2020年6月 当社取締役当社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当 2021年4月 当社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当 2023年4月 当社常務取締役(現任)ハウス食品株式会社代表取締役社長(現任) |
取締役国際事業本部長 |
1960年11月24日
|
1983年4月 当社入社 2016年4月 当社経営役経営企画部長 2018年4月 当社経営役研究開発本部長兼品質保証統括部担当 2018年6月 当社取締役(現任)当社研究開発本部長兼品質保証統括部担当 2019年4月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・デジタル推進部担当 2021年4月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・GOTスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当 2022年4月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部・グループ調達部・GOTスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当 2024年4月 当社国際事業本部長(現任) |
取締役研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当 |
1964年8月13日
|
1988年4月 当社入社 2018年4月 ハウスフーズホールディングUSA社取締役社長ハウスフーズアメリカ社取締役社長 2020年4月 当社経営役国際事業本部長 2020年6月 当社取締役(現任)当社国際事業本部長 2024年4月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当(現任) |
取締役コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部・国内関係会社事業推進部担当 |
1964年11月3日
|
1989年4月 当社入社 2023年4月 当社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当 2023年6月 当社取締役(現任)当社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当 2024年4月 当社コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部・国内関係会社事業推進部担当(現任) |
取締役スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長 |
1966年6月13日
|
1990年4月 当社入社 2016年4月 ハウス食品株式会社営業本部営業企画推進部長 2020年4月 同社経営企画部長 2022年4月 同社取締役経営企画部長 2024年4月 当社経営役スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) |
監査等委員である取締役(常勤) |
1960年11月9日
|
1984年4月 当社入社 2011年4月 当社知的財産部長 2013年10月 当社監査部長 2016年4月 当社法務・知的財産部長 2017年4月 当社法務部長 2023年4月 当社経営役 2023年6月 当社監査等委員である取締役(現任) |
監査等委員である取締役 |
1945年7月21日
|
1971年4月 外務省入省 1981年4月 弁護士登録 1988年10月 蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現任) 2009年4月 東京弁護士会副会長 2013年4月 日本弁護士連合会常務理事 2015年6月 当社監査役 2021年6月 当社監査等委員である取締役(現任) |
監査等委員である取締役 |
1954年10月15日
|
1977年4月 農林省(現農林水産省)入省 2003年7月 同省大臣官房審議官 2004年7月 厚生労働省大臣官房審議官 2006年7月 埼玉県副知事 2009年7月 内閣府男女共同参画局長 2012年9月 退職 2013年4月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 2016年4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員 2019年3月 同委員退任 2020年6月 当社監査役 2021年6月 当社監査等委員である取締役(現任) |
監査等委員である取締役 |
1951年5月20日
|
1975年4月 住友セメント株式会社(現住友大阪セメント株式会社)入社 2004年6月 同社取締役 2006年6月 同社取締役常務執行役員 2011年1月 同社代表取締役社長 2021年6月 同社取締役会長(現任) 2023年6月 当社監査等委員である取締役(現任) |
監査等委員である取締役 |
1959年4月30日
|
1982年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2009年4月 同行執行役員 2012年4月 同行常務執行役員 2013年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下「三井住友FG」)常務執行役員 2014年4月 株式会社三井住友銀行専務執行役員三井住友FG専務執行役員 2015年4月 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 2017年4月 株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員三井住友FG副社長執行役員 2017年6月 三井住友FG執行役副社長 2018年4月 株式会社三井住友銀行副会長三井住友FG副会長 2020年4月 株式会社三井住友銀行副会長退任三井住友FG副会長退任 2020年5月 SMBC日興証券株式会社取締役(代表取締役)兼副社長執行役員 2021年4月 SMBC日興証券株式会社取締役会長(代表取締役) 2021年6月 三井住友FG取締役(現任) 2024年4月 SMBC日興証券株式会社取締役会長(代表取締役)退任 2024年6月 当社監査等委員である取締役(現任) |
エバラ食品工業 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役社長(代表取締役) |
1979年9月28日
|
2005年11月 当社入社 2012年4月 執行役員開発部門担当兼開発本部長 2012年6月 取締役開発部門担当兼開発本部長 2013年4月 取締役業務用営業部門及び海外事業部門担当荏原食品(上海)有限公司董事長 2015年4月 常務取締役業務用営業部門担当 2018年4月 専務取締役家庭用営業部門及び業務用営業部門担当 2020年4月 代表取締役社長家庭用営業部門及び業務用営業部門担当 2021年4月 代表取締役社長(現) 2022年4月 株式会社エバラビジネス・マネジメント代表取締役会長(現) |
専務取締役社長補佐、グループ経営企画部及び品質保証部担当 |
1959年11月6日
|
1982年4月 当社入社 2009年4月 経営統括本部経理部長 2011年4月 経営統括本部経営企画室長 2012年4月 経営企画本部経営企画部長 2014年4月 経営企画本部情報システム室長 2015年4月 管理本部情報システム室長 2016年4月 管理本部人事部長 2017年4月 執行役員管理本部長 2021年4月 執行役員経営統括部門及びSCM部門担当 2021年6月 専務取締役経営統括部門及びSCM部門担当 2022年4月 専務取締役社長補佐及び経営統括部門担当 2023年4月 専務取締役社長補佐及び品質保証部担当 2024年4月 専務取締役社長補佐、グループ経営企画部及び品質保証部担当(現) |
常務取締役営業部門担当兼営業統括本部長 |
1961年4月10日
|
1988年3月 当社入社 2009年4月 名古屋支店長 2011年4月 執行役員営業本部副本部長 2012年4月 執行役員営業部門担当 2012年6月 取締役営業部門担当 2013年4月 取締役家庭用営業部門担当 2015年4月 取締役上席執行役員マーケティング本部長 2015年6月 上席執行役員マーケティング本部長 2020年4月 上席執行役員家庭用営業本部長 2021年4月 上席執行役員営業部門担当 2021年6月 取締役営業部門担当 2023年4月 常務取締役営業部門担当 2024年4月 常務取締役営業部門担当兼営業統括本部長(現) |
取締役クリエイティブ部門及び製造部門担当 |
1966年5月3日
|
1991年4月 当社入社 2013年4月 人事室長 2016年4月 業務用営業企画部副部長 2017年4月 業務用営業企画部長 2020年4月 執行役員研究開発本部長 2021年4月 執行役員クリエイティブ本部長 2022年4月 執行役員クリエイティブ部門及び製造部門担当 2022年6月 取締役クリエイティブ部門及び製造部門担当(現) |
取締役新規事業推進部担当 |
1969年1月28日
|
1991年4月 当社入社 2008年4月 荏原食品(上海)有限公司董事副総経理 2012年11月 荏原食品香港有限公司Director 2015年4月 荏原食品(上海)有限公司董事長総経理 2017年1月 台灣荏原食品股份有限公司董事長 2017年4月 海外事業本部副本部長 2021年4月 執行役員事業戦略部特命担当兼事業戦略部長 2021年6月 EBARAFOODS(THAILAND)CO.,LTD.Director 2022年4月 執行役員経営統括本部特命担当 2022年5月 EBARAFOODSMALAYSIASDN.BHD.Director 2023年4月 執行役員新規事業担当 2023年6月 取締役新規事業担当 2023年10月 荏原食品(上海)有限公司董事長(現) 2024年4月 取締役新規事業推進部担当(現) |
取締役コーポレート部門担当兼コーポレート統括本部長 |
1965年7月14日
|
1988年4月 株式会社横浜銀行入行 2009年4月 同行品川支店長 2011年6月 同行経営企画部協会担当部長 2013年10月 同行平塚支店長 2015年10月 同行経営企画部副部長 2017年4月 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 2018年4月 株式会社横浜銀行執行役員リスク管理部副担当 2018年6月 同行執行役員リスク管理部担当内部管理統括責任者 2019年4月 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ執行役員リスク統括部担当(兼務) 2020年8月 株式会社横浜銀行執行役員人財部・リスク管理部担当内部管理統括責任者 2021年4月 同行常務執行役員人財部・リスク管理部担当内部管理統括責任者 2022年3月 同行及び株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ退職 2022年7月 当社入社執行役員経営統括本部特命担当 2023年4月 執行役員経営企画部門担当兼経営企画統括本部長 2023年6月 取締役経営企画部門担当兼経営企画統括本部長 2024年4月 取締役コーポレート部門担当兼コーポレート統括本部長(現) |
取締役 |
1965年9月20日
|
1989年3月 管理栄養士免許取得 1991年4月 赤堀料理学園副校長 2001年4月 日本女子大学家政学部食物学科非常勤講師(現) 2002年5月 日本フードコーディネーター協会理事 2003年4月 農林水産省ごはん食推進テレビ委員 2007年4月 日本フードコーディネーター協会副会長 2008年4月 赤堀料理学園校長(現) 2014年6月 当社社外取締役(現) 2015年4月 十文字学園女子大学人間生活学部食物栄養学科非常勤講師(現) 2015年5月 日本フードコーディネーター協会常任理事(現) 2017年4月 十文字学園女子大学人間生活学部健康栄養学科非常勤講師 2022年4月 十文字学園女子大学人間生活学部食品開発学科非常勤講師(現) |
取締役 |
1964年5月4日
|
1991年10月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1995年8月 公認会計士登録 1995年9月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 1995年10月 菅野公認会計士事務所設立代表(現) 1996年9月 税理士登録 2005年5月 三優監査法人退所 2008年8月 双葉監査法人代表社員 2013年6月 当社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(現) 2020年9月 双葉監査法人統括代表社員(現) 2024年5月 公益財団法人アメリカ研究振興会監事(現) |
監査役(常勤) |
1964年7月2日
|
1987年4月 株式会社横浜銀行入行 2013年10月 同行町田支店長 2015年4月 同行執行役員藤沢中央支店長兼湘南・小田原ブロック営業本部長 2017年3月 同行退職 2017年4月 横浜振興株式会社顧問 2017年6月 当社社外監査役(現) 2023年10月 丸二株式会社監査役(現) |
監査役 |
1947年12月18日
|
1966年4月 仙台国税局総務部総務課入局 1990年7月 大蔵省(現財務省)主税局国際租税課課長補佐 1998年7月 茂原税務署長 2001年7月 東京国税局調査第一部国際調査課長 2003年7月 東京国税局課税第二部法人課税課長 2004年7月 国税庁調査査察部調査課長 2006年7月 仙台国税局長 2007年8月 税理士登録 2007年9月 小田嶋清治税理士事務所設立所長(現) 2010年6月 ユアサ商事株式会社社外監査役 2012年9月 株式会社ブイキューブ社外監査役 2013年6月 当社社外監査役(現) |
監査役 |
1974年9月20日
|
2003年10月 弁護士登録 2003年11月 鳥飼総合法律事務所入所 2006年2月 日本弁護士連合会法曹養成対策室嘱託 2010年4月 島根大学大学院法務研究科特任准教授 2011年4月 司法試験予備試験考査委員(商法) 2011年8月 島根大学大学院法務研究科准教授 2012年4月 日本弁護士連合会法曹養成対策室嘱託 2013年6月 当社社外監査役(現) 2014年1月 鳥飼総合法律事務所パートナー(現) 2017年4月 島根大学大学院法務研究科特任准教授 2018年4月 島根大学学術研究院人文社会科学系特任准教授 2019年4月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 2022年4月 青山学院大学大学院法学研究科(ビジネス法務専攻)非常勤講師(現) |
ヱスビー食品 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長マーケティング企画室担当兼海外事業部担当 |
1962年9月6日
|
1986年4月 当社入社 2010年10月 営業本部上席マネージャー兼同本部商品グループユニットユニットマネージャー 2013年6月 執行役員 2016年6月 取締役執行役員 2017年6月 取締役常務執行役員 2018年6月 常務取締役常務執行役員 2021年6月 常務取締役首席執行役員 2022年6月 代表取締役社長(現) 2023年4月 マーケティング企画室担当兼海外事業部担当(現) 2024年5月 SBINTERNATIONALCORPORATIONチェアマン(CEO)(現) |
常務取締役営業グループ管掌兼ハーブ事業部担当 |
1962年10月25日
|
1985年4月 当社入社 2011年10月 商品部上席マネージャー兼同部商品企画ユニットユニットマネージャー 2013年6月 執行役員 2017年6月 取締役常務執行役員 2019年6月 常務取締役常務執行役員 2020年6月 常務取締役(現) 2022年4月 営業グループ管掌兼ハーブ事業部担当(現) |
常務取締役開発生産グループ担当兼品質保証室担当 |
1960年9月19日
|
1985年4月 当社入社 2009年10月 商品本部上席マネージャー兼同本部第1商品開発ユニットユニットマネージャー 2015年6月 執行役員 2019年6月 取締役執行役員 2021年6月 取締役上席執行役員 2022年6月 常務取締役開発生産グループ担当兼品質保証室担当(現) |
取締役管理サポートグループ担当兼人事総務室担当兼指名諮問委員会委員兼報酬諮問委員会委員 |
1970年10月9日
|
1993年4月 当社入社 2018年4月 人事総務室長兼人事秘書ユニットユニットマネージャー 2019年6月 執行役員 2021年6月 取締役執行役員 2023年6月 取締役管理サポートグループ担当兼人事総務室担当兼指名諮問委員会委員兼報酬諮問委員会委員(現) |
取締役上席執行役員業務改革推進室担当兼管理サポートグループ広報・IR室担当兼情報統括担当役員 |
1971年7月26日
|
1995年4月 当社入社 2017年4月 経営企画室長(現) 2020年6月 執行役員 2022年6月 取締役執行役員 2024年5月 エスビーガーリック食品株式会社代表取締役社長(現) 2024年6月 取締役上席執行役員業務改革推進室担当兼管理サポートグループ広報・IR室担当兼情報統括担当役員(現) |
取締役執行役員管理サポートグループ財経管理室長兼法務・ガバナンス室担当 |
1977年1月27日
|
1999年4月 当社入社 2018年4月 財経管理室長(現)兼経理ユニットユニットマネージャー 2019年6月 執行役員 2024年6月 取締役執行役員管理サポートグループ法務・ガバナンス室担当(現) |
取締役 |
1958年1月26日
|
1985年1月 ATTInternational Japan オフィスマネージャー 1994年6月 SAPJapan 株式会社エグゼクティブアシスタント 1997年9月 日本JDEdwards 株式会社(現Oracle Corporation )日本支社マーケティングコミュニケーションマネージャー 1998年10月 フィデリティ証券株式会社東京支店コーポレートコミュニケーションマネージャー 2002年4月 EMCジャパン株式会社(現デル・テクノロジーズ株式会社)コーポレートコミュニケーションマネージャー 2006年9月 有限会社Office Otake 設立(現) 2021年6月 当社取締役(非常勤・社外取締役)(現) |
取締役 |
1954年4月3日
|
1981年5月 医籍登録 1983年4月 東京女子医科大学助手 1993年4月 淀川キリスト教病院医長 2004年2月 ラ・クォール本町クリニック設立(現) 2005年1月 NPO法人イージェイネット設立同NPO法人代表理事(現) 2011年12月 医療法人ラ・クォール会設立同医療法人理事長(現) 2022年6月 当社取締役(非常勤・社外取締役)(現) |
取締役監査等委員兼指名諮問委員会委員兼報酬諮問委員会委員 |
1964年9月6日
|
1987年4月 当社入社 2017年4月 人事総務室長兼法務ユニットユニットマネージャー 2018年6月 執行役員 2019年6月 監査役(常勤) 2024年6月 取締役監査等委員(常勤)兼指名諮問委員会委員兼報酬諮問委員会委員(現) |
取締役監査等委員兼指名諮問委員会委員兼報酬諮問委員会委員 |
1965年7月27日
|
1993年4月 早稲田大学理工学部助手 1996年4月 早稲田大学社会科学部専任講師 1998年4月 早稲田大学社会科学部助教授 2003年4月 早稲田大学社会科学部(現同大学社会科学総合学術院)教授(現) 2010年6月 当社補欠監査役 2012年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役監査等委員(非常勤・社外取締役)兼指名諮問委員会委員兼報酬諮問委員会委員(現) |
取締役監査等委員兼指名諮問委員会委員長兼報酬諮問委員会委員長 |
1964年5月7日
|
1992年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1998年4月 最高裁判所司法研修所所付(民事弁護教官室) 2009年4月 最高裁判所司法研修所教官(民事弁護教官室) 2012年4月 立教大学大学院法務研究科特任教授 2013年6月 当社監査役 2018年4月 筑波大学法科大学院専任教授 2019年10月 松家法律事務所所長(現) 2021年4月 指名諮問委員会委員兼報酬諮問委員会委員 2021年5月 筑波大学法科大学院客員教授(現) 2024年6月 当社取締役監査等委員(非常勤・社外取締役)兼指名諮問委員会委員長兼報酬諮問委員会委員長(現) |
取締役監査等委員兼指名諮問委員会委員兼報酬諮問委員会委員 |
1960年12月28日
|
1987年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1991年9月 公認会計士登録 1993年4月 税理士登録 1993年8月 鵜高公認会計士事務所設立(現) 2011年7月 TFS国際税理士法人社員(現) 2012年6月 当社補欠監査役 2013年6月 当社監査役 2018年4月 産業能率大学大学院兼任教員(現) 2024年6月 当社取締役監査等委員(非常勤・社外取締役)兼指名諮問委員会委員兼報酬諮問委員会委員(現) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング