他社比較
カカクコム 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1959年12月26日
|
1995年8月 ㈱デジタルガレージ設立代表取締役 2002年7月 当社代表取締役会長 2003年6月 当社取締役会長(現任) 2016年7月 Digital Garage US,Inc .Director Chairman CEO(現任) 2016年9月 ㈱BI.Garage 代表取締役会長兼CEO(現任) 2016年9月 ㈱デジタルガレージ代表取締役兼社長執行役員グループCEO(現任) 2017年5月 ㈱DGインキュベーション(現㈱DGベンチャーズ)代表取締役会長兼社長(現任) 2021年6月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー代表取締役会長CEO(現任) 2021年6月 ㈱DGインキュベーション代表取締役会長兼社長(現任) |
代表取締役社長社長執行役員 |
1975年1月9日
|
1998年5月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社 2002年10月 ㈱アロウズコンサルティング(現EYストラテジー・アンド・コンサルティング㈱)入社 2004年10月 当社入社 2006年5月 当社事業開発部CGM推進室長 2008年5月 当社事業開発本部副本部長 2009年4月 当社執行役員食べログ本部長 2011年6月 当社上席執行役員食べログ本部長 2012年6月 当社取締役食べログ本部長兼新規事業部長 2013年4月 当社取締役新規事業準備室長 2014年8月 弁護士ドットコム㈱社外取締役(現任) 2015年4月 当社取締役 2019年7月 当社取締役執行役員 2021年6月 ㈱エイガ・ドット・コム取締役(現任) 2023年7月 当社取締役副社長執行役員 2024年4月 当社代表取締役社長社長執行役員(現任) 2024年6月 ㈱カカクコム・インシュアランス取締役(現任) 2024年6月 ㈱タイムデザイン取締役(現任) 2024年6月 ㈱LCL取締役(現任) 2024年6月 ㈱webCG取締役(現任) 2024年6月 ㈱Pathee取締役(現任) |
取締役執行役員CHRO |
1979年11月9日
|
2002年4月 アクセンチュア㈱入社 2005年1月 ㈱グランドール(現㈱グランドールインターナショナル)入社 2008年8月 ㈱セドナ入社 2010年10月 当社入社 2013年4月 当社食べログ本部オンライン予約事業部長 2014年4月 当社食べログ本部飲食店事業部長 2015年4月 当社執行役員メディア企画本部長兼メディア企画本部価格.com事業部長 2016年4月 当社執行役員メディア企画本部長 2017年4月 当社執行役員価格.com本部長 2019年6月 当社取締役価格.com本部長 2019年7月 当社取締役執行役員価格.com本部長 2020年4月 当社取締役執行役員ショッピング事業本部長 2022年4月 当社取締役執行役員 2023年7月 当社取締役執行役員人事総務本部長 2024年4月 当社取締役執行役員CHRO人事総務本部長(現任) |
取締役執行役員CFO |
1971年1月14日
|
1989年4月 山一證券㈱入社 1998年3月 ㈱レントラックジャパン(現カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱)入社 2002年6月 同社取締役管理本部長 2008年4月 ㈱TSUTAYA(現カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱)取締役管理本部長 2009年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CSO 2009年6月 当社社外取締役 2010年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CFO 2013年4月 ㈱力の源カンパニー(現㈱力の源ホールディングス)取締役CSO 2017年6月 同社常務取締役CFO 2019年4月 ㈱渡辺製麺代表取締役社長 2019年6月 京都きもの友禅㈱(現㈱YU-WACreation Holdings )取締役経営管理本部長 2021年4月 同社取締役副社長 2023年6月 カルチュア・エンタテインメント㈱取締役執行役員経営企画本部長 2024年4月 当社入社 2024年4月 当社執行役員CFOコーポレート本部長 2024年6月 当社取締役執行役員CFOコーポレート本部長(現任) 2024年6月 ㈱タイムデザイン取締役(現任) |
取締役 |
1975年10月24日
|
1999年4月 三菱商事㈱入社 2011年3月 ㈱ファーストリテイリング入社 2015年12月 UNIQLOUSALLCVice President 2016年11月 ㈱デジタルガレージ入社 2017年4月 同社執行役員DGLabCOO 2017年12月 Digital Garage US,Inc .Director COO(現任) 2018年6月 ㈱デジタルガレージ取締役兼上席執行役員SEVPDGLab COO兼グループCEO本部長兼グループCEO本部ビジネス・イノベーション部長 2019年4月 ㈱Crypto Garage 代表取締役CEO(現任) 2019年6月 ㈱DGDaiwa Ventures 代表取締役(現任) 2021年6月 ㈱デジタルガレージ取締役兼常務執行役員インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌兼DGLab 管掌、戦略事業及び海外事業担当兼グループCEO本部共同本部長兼デジタルヘルス事業部長 2023年6月 DGVentures US,Inc .Director (現任) 2023年6月 ㈱デジタルガレージ取締役兼専務執行役員CSOグローバル投資インキュベーション・セグメント管掌兼ロングタームインキュベーション・セグメント管掌(現任) 2023年7月 ㈱DGDaiwa Ventures 3号代表取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1974年9月8日
|
1999年4月 ドイチェ証券(現ドイツ銀行)入社 2000年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2004年4月 フィールズ㈱(現円谷フィールズホールディングス㈱)入社 2007年12月 ユニゾン・キャピタル㈱入社㈱あきんどスシロー出向社長室長 2008年12月 ㈱あきんどスシロー専務取締役 2012年10月 同社取締役COO 2014年3月 ㈱ターン・アラウンド・マネジメント設立代表取締役社長 2015年6月 ゼビオ㈱入社 2015年10月 同社代表取締役社長 2015年10月 ゼビオホールディングス㈱副社長執行役員 2017年6月 当社社外取締役(現任) 2021年4月 まん福ホールディングス㈱設立代表取締役社長(現任) 2021年4月 VISIONUNITED㈱設立代表取締役社長 2022年6月 大豊建設㈱社外取締役(現任) 2023年10月 VISIONUNITED㈱取締役(現任) |
取締役 |
1954年4月11日
|
1978年4月 三井物産㈱入社 2004年4月 同社経営企画部長 2008年4月 同社執行役員金属資源本部長 2010年4月 同社常務執行役員金属資源本部長 2011年4月 同社常務執行役員CIO兼CPO 2011年6月 同社代表取締役常務執行役員CIO兼CPO 2012年4月 同社代表取締役専務執行役員CIO兼CPO 2014年4月 同社代表取締役副社長執行役員CIO兼CPO 2016年4月 同社取締役 2016年6月 同社顧問 2016年6月 NSユナイテッド海運㈱社外取締役(2023年6月退任) 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2023年2月 ㈱アルファドライブ社外取締役(現任) |
取締役 |
1973年11月29日
|
1996年4月 第二電電㈱(現KDDI㈱)入社 2019年4月 同社コンシューマ事業本部コンシューマ事業企画本部コンシューマ事業企画部長 2020年10月 同社パーソナル事業本部パーソナル企画統括本部パーソナル事業企画部長兼同事業本部サービス統括本部通信とライフデザインの融合部長 2021年4月 同社パーソナル事業本部マーケティング本部マーケティング企画部長 2022年4月 同社経営戦略本部経営企画1部長 2022年6月 Supership ホールディングス㈱取締役(現任) 2023年4月 KDDI㈱執行役員経営戦略本部長 2023年4月 ㈱KDDI総合研究所取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) 2024年4月 KDDI㈱執行役員パーソナル事業本部副事業本部長兼パーソナル事業戦略本部長(現任) |
取締役 |
1976年3月17日
|
1998年4月 ボストン・コンサルティング・グループ入社 2001年12月 ㈱リップルウッド・ジャパン入社 2006年10月 ネットライフ企画㈱(現ライフネット生命保険㈱)取締役副社長 2009年2月 ライフネット生命保険㈱代表取締役副社長 2013年6月 ㈱ベネッセホールディングス社外取締役 2013年6月 ライフネット生命保険㈱代表取締役社長兼COO執行役員 2016年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 同社取締役会長 2018年7月 AIAGroup Limited Group CDO(グループ最高デジタル責任者) 2020年6月 ㈱ベネッセホールディングス社外取締役 2020年8月 ㈱INFORICH社外取締役 2020年8月 Spiral Capital ㈱マネージングパートナー 2021年3月 ㈱メドレー社外取締役 2021年4月 YCPHoldings (Global )Limited 社外取締役 2021年4月 KLKTNLimited Co -Founder Chief Executive Officer (現任) 2023年3月 Animoca Brands ㈱代表取締役(現任) 2024年1月 Spiral Capital ㈱シニアアドバイザー(現任) 2024年2月 ㈱My Anime List 社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) |
常勤監査役 |
1964年9月25日
|
1987年4月 JUKI㈱入社 1996年2月 ㈱コーエー(現㈱コーエーテクモホールディングス)入社 1999年1月 ㈱コーエーネット(現㈱コーエーテクモネット)入社 2002年9月 当社入社 2002年11月 当社経理総務部長 2005年7月 当社執行役員管理本部長 2011年6月 当社専務執行役員管理本部長 2019年6月 当社常勤監査役(現任) 2022年10月 ㈱Pathee 監査役(現任) |
監査役 |
1948年9月23日
|
1977年4月 検事任官 2010年6月 高松高等検察庁検事長 2010年12月 広島高等検察庁検事長 2011年9月 防衛省防衛監察官 2015年4月 弁護士登録フレイ法律事務所入所(現任) 2015年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ業務監査委員会特別委員 2015年9月 一般社団法人日本投資顧問業協会規律委員会委員長(現任) 2016年4月 最高裁判所行政不服審査委員会委員(現任) 2016年6月 前田道路㈱社外取締役 2018年6月 当社社外監査役(現任) |
監査役 |
1976年9月13日
|
1999年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2002年6月 公認会計士登録 2008年4月 同監査法人退職 2008年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年6月 同行退職 2009年10月 根本会計事務所代表(現任) 2021年6月 当社社外監査役(現任) |
ファナック 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1948年7月23日
|
1973年4月 いすゞ自動車株式会社入社 1983年9月 当社入社 1989年6月 当社取締役就任 1992年6月 当社常務取締役就任 1995年6月 当社専務取締役就任 2001年5月 当社代表取締役副社長就任 2003年6月 当社代表取締役社長就任 2016年6月 当社代表取締役会長兼CEO就任 2019年4月 当社代表取締役会長就任 2023年6月 当社取締役会長就任(現在に至る) |
代表取締役社長兼CEO |
1968年8月6日
|
1993年4月 当社入社 2008年6月 当社専務取締役就任 2012年2月 当社取締役副社長就任 2013年10月 当社代表取締役副社長就任 2016年6月 当社代表取締役社長兼COO就任 2019年4月 当社代表取締役社長兼CEO就任(現在に至る) |
取締役常務執行役員兼CFO経理・営繕本部長兼秘書部長 |
1969年3月10日
|
1992年4月 当社入社 2004年4月 ファナックヨーロッパゲーエムベーハー取締役兼経理部長就任 2010年1月 ファナックヨーロッパコーポレーション取締役兼CFO就任 2012年3月 株式会社LIXIL入社パルマスティーリザエスピーエー出向 2015年4月 当社再入社当社関係会社支援部長 2015年7月 当社秘書部長(現在に至る) 2017年6月 当社執行役員就任 2021年7月 当社経理本部長 2022年6月 当社常務執行役員兼CFO就任 2023年6月 当社取締役常務執行役員兼CFO就任(現在に至る) 2023年7月 当社経理・営繕本部長(現在に至る) |
取締役ファナックアメリカコーポレーション取締役社長兼CEO |
1976年10月16日
|
1999年8月 ファナックアメリカコーポレーション入社 2015年11月 同社バイスプレジデント就任 2016年4月 同社取締役社長兼COO就任 2016年6月 当社執行役員就任 2016年7月 ファナックアメリカコーポレーション取締役社長兼CEO就任(現在に至る) 2017年6月 当社常務執行役員就任 2020年6月 当社取締役就任(現在に至る) |
取締役 |
1970年12月27日
|
1996年4月 宇宙開発事業団(現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA))入社 2001年9月 国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定 2010年4月 スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッション(STS-131(19A))に従事 2016年3月 ナブテスコ株式会社社外取締役就任 2017年9月 株式会社オプトラン社外取締役就任(現在に至る) 2018年6月 株式会社トプコン社外取締役就任(現在に至る) 2018年7月 一般社団法人スペースポートジャパン代表理事就任(現在に至る) 2020年6月 当社取締役就任(現在に至る) 2021年6月 公益財団法人日本宇宙少年団理事長就任(現在に至る) |
取締役 |
1953年3月10日
|
1975年4月 株式会社日立製作所入社 2003年4月 同社電力・電機グループ原子力事業部原子力生産本部長 2004年4月 同社電力グループ日立事業所副事業所長兼原子力事業部副事業部長 2005年4月 日立プラント建設株式会社空調システム事業本部副事業本部長 2007年7月 日立GEニュークリア・エナジー株式会社業務役員副社長就任 2011年4月 同社代表取締役社長就任 2013年4月 株式会社日立製作所執行役常務就任 2015年4月 日立GEニュークリア・エナジー株式会社取締役会長就任 2017年4月 株式会社日立製作所原子力ビジネスユニット技監 2020年4月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構技監 2021年6月 原子力エネルギー協議会理事長就任(現在に至る) 2022年6月 当社取締役就任(現在に至る) |
取締役 |
1971年4月13日
|
1994年4月 日本銀行入行 2009年4月 株式会社三菱総合研究所入社 2012年4月 同社政策・経済研究センター主席研究員、チーフエコノミスト 2015年10月 同社政策・経済研究センター副センター長、チーフエコノミスト 2017年10月 同社政策・経済研究センター長、チーフエコノミスト 2020年10月 同社シンクタンク部門副部門長兼政策・経済センター長、 2021年12月 同社研究理事就任(現在に至る) 2022年10月 同社シンクタンク部門副部門長兼シンクタンク部門統括室長 2023年6月 株式会社リコー社外取締役就任(現在に至る) 2023年6月 当社取締役就任(現在に至る) 2023年10月 株式会社三菱総合研究所執行役員就任(現在に至る)同社シンクタンク部門長(現在に至る) |
取締役(常勤監査等委員) |
1961年8月21日
|
1984年4月 当社入社 1999年8月 当社法務部長 2012年6月 当社常務取締役就任 2014年5月 当社専務取締役就任 2016年6月 当社取締役専務執行役員就任 2019年6月 当社常務執行役員就任 2020年6月 当社執行役員就任 2023年6月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現在に至る) |
取締役(監査等委員) |
1953年8月29日
|
1983年4月 東京大学生産技術研究所講師 1985年1月 同研究所助教授 1997年7月 同研究所教授 1998年7月 東京大学国際・産学共同研究センター教授 2005年4月 同センター長 2008年4月 東京大学生産技術研究所教授 2015年5月 科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第2分野プログラムオフィサー 2019年3月 東京大学生産技術研究所退職 2019年6月 東京大学名誉教授(現在に至る) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在に至る) |
取締役(監査等委員) |
1954年8月15日
|
1980年4月 弁護士登録(現在に至る)西・井関法律事務所(現西綜合法律事務所)入所 1995年4月 社団法人神奈川学習障害研究協会監事 2001年4月 東京地方裁判所民事調停委員(現在に至る) 2004年4月 昭和女子大学講師 2007年10月 司法試験委員・民事訴訟法 2012年6月 森永乳業株式会社社外監査役就任 2017年4月 西綜合法律事務所代表(現在に至る) 2019年6月 株式会社日清製粉グループ本社社外取締役(監査等委員)就任(現在に至る) 2020年6月 当社監査役就任 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在に至る) |
取締役(監査等委員) |
1963年12月12日
|
1990年4月 中央新光監査法人入所 1995年8月 公認会計士登録(現在に至る) 1997年1月 株式会社矢野製作所入社 2004年8月 五十島公認会計士事務所代表(現在に至る) 2004年11月 税理士登録(現在に至る)五十島滋夫税理士事務所代表 2016年6月 株式会社アクセル社外取締役(監査等委員)就任(現在に至る) 2017年12月 太洋物産株式会社社外取締役就任 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在に至る) |
ファーストリテイリング 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長兼社長CEO |
1949年2月7日
|
1972年8月 当社入社 1972年9月 当社取締役 1973年8月 当社専務取締役 1984年9月 当社代表取締役社長 2001年6月 ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ(株)社外取締役(2019年12月31日退任) 2002年11月 当社代表取締役会長 2005年9月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 2005年11月 (株)ユニクロ代表取締役会長兼社長 2008年9月 (株)GOVリテイリング(現(株)ジーユー)取締役会長 2009年6月 日本ベンチャーキャピタル(株)社外取締役(現任) 2011年11月 (株)リンク・セオリー・ジャパン取締役(現任)一般社団法人ファーストリテイリング財団理事長(現任) 2018年11月 2023年9月 (株)ユニクロ代表取締役会長(現任) |
取締役 |
1957年12月25日
|
1981年4月 日産自動車(株)入社 1989年6月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社 1998年11月 同社マネージング・ディレクター、日本におけるM&Aアドバイザリー業務統括 2003年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授 2005年6月 みらかホールディングス(株)(現H.U.グループホールディングス(株))社外取締役 2005年11月 当社社外取締役(現任) 2006年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授 2009年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授(現任) 2015年3月 フロンティア・マネジメント(株)社外監査役(現任) 2015年6月 (株)博報堂DYホールディングス社外取締役(現任) 2016年7月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授(現任) |
取締役 |
1954年9月10日
|
1978年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 1991年12月 日本オラクル(株)入社 2000年8月 同社代表取締役社長 2001年1月 米国オラクル・コーポレーション上級副社長 2008年4月 認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本(現公益財団法人スペシャルオリンピックス日本)副理事長 2008年6月 日本オラクル(株)代表取締役会長(2008年12月31日退任) 2009年11月 当社社外取締役(現任) 2019年3月 公益財団法人スペシャルオリンピックス日本参与 2020年6月 (株)NTTドコモ社外取締役(現任) 2021年6月 NTTコミュニケーションズ(株)社外取締役(現任) 2023年4月 順天堂大学医学部附属順天堂医院外部監査委員(現任) |
取締役 |
1948年10月28日
|
1971年4月 大和ハウス工業(株)入社 2000年6月 同社取締役 2004年4月 同社専務取締役、営業本部副本部長 2007年4月 同社代表取締役副社長、営業本部長 2011年4月 同社代表取締役社長 2017年11月 同社特別顧問(2021年3月31日退任) 2018年6月 公益財団法人野村マネージメント・スクール非常勤理事(現任)当社社外取締役(現任) 2018年11月 浅井謙建築研究所(株)特別顧問(現任) 2021年4月 2021年5月 ペイシャンスキャピタルグループ(株)特別顧問(現任) |
取締役 |
1965年2月2日
|
1990年1月 バークレイズ証券(株)入社 1994年3月 ゴールドマン・サックス証券(株)入社 1998年1月 同社マネージング・ディレクター 2000年1月 同社パートナー 2015年4月 同社副会長(2020年12月退任) 2018年11月 一般財団法人ファーストリテイリング財団理事 2021年5月 MPower Partners Fund L.P.ゼネラルパートナー(現任) 2021年7月 (株)Paidy社外取締役 2021年11月 一般財団法人ファーストリテイリング財団評議員(現任) 2021年11月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1956年4月23日
|
1981年4月 (株)竹中工務店入社 1982年1月 一級建築士登録 2012年4月 (株)竹中工務店設計本部長 2013年4月 同社執行役員設計本部長 2014年5月 日本建築学会理事(会館委員) 2015年4月 (株)竹中工務店設計担当執行役員 2017年4月 同社常務執行役員 2022年4月 同社顧問(2023年3月26日退任) 2022年9月 早稲田大学創造理工学部建築学科非常勤講師(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1962年1月7日
|
1984年4月 三菱商事(株)入社 2013年4月 同社農水産本部長 2013年5月 (株)ローソン取締役 2014年4月 三菱商事(株)執行役員生活原料本部長 2015年11月 OLAMINTERNATIONALLIMITED取締役 2016年4月 三菱商事(株)常務執行役員生活産業グループCEO 2019年4月 同社常務執行役員コンシューマー産業グループCEO(2021年3月31日退任) 2021年6月 三菱食品(株)代表取締役社長兼CSO 2022年4月 同社代表取締役社長兼CSO兼CHO(健康増進担当)(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任) |
取締役CFO |
1965年7月9日
|
1988年4月 (株)日本長期信用銀行入行 1998年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2005年1月 同社パートナー 2011年8月 当社入社 2011年8月 当社グループ執行役員兼CFO 2012年9月 当社グループ上席執行役員兼CFO(現任) 2018年11月 一般財団法人ファーストリテイリング財団評議員(現任)当社取締役(現任) 2018年11月 2023年6月 (株)プラステ代表取締役(現任) |
取締役 |
1974年4月23日
|
1997年9月 ゴールドマン・サックス証券(株)入社 2004年7月 Link Theory Holdings (US)Inc .(現Theory LLC)ニューヨーク本社入社 2009年9月 当社入社 2012年1月 Theory LLCChairman (現任) 2012年11月 当社グループ執行役員 2013年11月 UNIQLOUSALLCCOO 2015年11月 UNIQLOUSALLCChairman (現任) 2017年7月 JBRANDHOLDINGS,LLCCEO,Chairmanand President 2018年11月 当社取締役(現任) 2020年6月 当社グループ上席執行役員(現任) 2022年8月 (株)リンク・セオリー・ジャパン代表取締役会長兼社長兼CEO(現任) |
取締役 |
1977年5月19日
|
2001年4月 三菱商事(株)入社 2009年4月 三菱商事在英国食品事業子会社Princes Limited 出向 2012年9月 当社入社、ユニクロスポーツマーケティング担当 2013年5月 (株)ユニクログローバルマーケティング部部長 2013年9月 当社グループ執行役員 2018年11月 当社取締役(現任) 2020年6月 当社グループ上席執行役員(現任) |
常勤監査役 |
1956年1月28日
|
1983年4月 (株)アサヒペン入社 1994年2月 当社入社 1998年9月 当社執行役員管理部長 2005年9月 当社グループ監査部部長 2008年1月 (株)ワンゾーン(現(株)ジーユー)監査役 2009年3月 当社経営管理部部長 2009年9月 (株)GOVリテイリング(現(株)ジーユー)監査役 2010年1月 (株)ユニクロ営業支援統括部部長 2011年3月 当社計画管理部部長 2012年11月 当社監査役(現任) |
常勤監査役 |
1959年7月22日
|
1981年11月 山一證券(株)国際部入社 1988年3月 クラインオートベンソン証券会社(ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン(ジャパン)リミテッド東京支店)調査部入社 2001年10月 当社IR部入社 2004年2月 当社計画管理部IRチーム部長 2019年11月 当社監査役(現任) 2020年11月 (株)リンク・セオリー・ジャパン監査役(現任) |
常勤監査役 |
1991年3月13日
|
2013年4月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2015年9月 公認会計士資格取得 2017年2月 Pw Cアドバイザリー合同会社入社 2018年7月 当社計画管理部連結経理チーム入社 2020年3月 当社グローバル計画管理部連結経理チームリーダー 2021年11月 台湾優衣庫有限公司財務部部長 2023年3月 台湾優衣庫有限公司CFO 2023年11月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1967年11月11日
|
1991年4月 三菱商事(株)入社 1999年4月 弁護士登録 1999年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業入所 2007年1月 同事務所パートナー(現任) 2007年4月 東京大学法科大学院客員准教授 2012年11月 当社社外監査役(現任) 2012年11月 (株)ユニクロ監査役(現任) 2013年6月 (株)朝日新聞社社外監査役(現任) 2019年6月 (株)ダイフク社外取締役(現任) |
監査役 |
1948年11月7日
|
1975年2月 樫谷公認会計士事務所所長(現任) 1986年1月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 1986年4月 (株)ブレイン・コア代表取締役社長(現任) 1989年3月 (株)エフ・ピーブレイン代表取締役社長(現任) 2002年4月 中央大学専門職大学院国際会計研究科(専門職大学院)特任教授 2012年6月 東京電力(株)(現東京電力ホールディングス(株))社外取締役 2012年6月 日本貨物鉄道(株)社外取締役(現任) 2018年11月 当社社外監査役(現任) |
監査役 |
1947年1月22日
|
1972年5月 公認会計士資格取得 1989年2月 アンダーセンコンサルティング(株)(現アクセンチュア(株))日本代表 1995年12月 同社代表取締役社長 2003年4月 アクセンチュア(株)代表取締役会長 2007年9月 同社最高顧問 2009年10月 学校法人国際大学学長 2010年6月 スタンレー電気(株)社外取締役(現任) 2013年6月 ヤマトホールディングス(株)社外取締役(2022年6月23日退任) 2013年11月 学校法人国際大学副理事長 2018年4月 学校法人国際大学特別顧問(現任) 2019年3月 キリンホールディングス(株)社外取締役(現任) 2020年11月 当社社外監査役(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング