他社比較
明治ホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長CEO |
1953年8月25日
|
1976年4月明治乳業㈱入社2007年6月同取締役2009年6月同執行役員2010年6月同取締役2010年6月同常務執行役員2011年4月㈱明治取締役(現任)2011年4月同専務執行役員2012年6月同代表取締役2012年6月同社長2012年6月当社取締役(現任)2018年6月Meiji Seika ファルマ㈱取締役(現任)2018年6月当社代表取締役(現任)2018年6月同社長(現任)2019年4月同価値共創センター管掌2020年6月同CEO(現任)2020年6月同経営企画部管掌(現任)2021年4月同グループ人事戦略部管掌(現任)2023年4月同知財戦略部管掌(現任)2023年4月同ウェルネスサイエンスラボ管掌(現任) |
取締役執行役員COO(医薬品セグメント) |
1954年8月21日
|
1979年4月明治製菓㈱入社2010年6月同執行役員2011年4月Meiji Seika ファルマ㈱執行役員2013年6月同取締役(現任)2013年6月同常務執行役員2014年6月同代表取締役(現任)2014年6月同社長(現任)2014年6月当社取締役(現任)2020年6月同執行役員COO(医薬品セグメント)(現任)2021年6月KMバイオロジクス㈱代表取締役会長(現任) |
取締役執行役員COO(食品セグメント) |
1957年8月25日
|
1980年4月明治乳業㈱入社2012年6月㈱明治執行役員2015年6月同常務執行役員2017年6月同取締役(現任)2017年6月同専務執行役員2018年6月同代表取締役(現任)2018年6月同社長(現任)2018年6月当社取締役(現任)2020年6月同執行役員COO(食品セグメント)(現任) |
取締役専務執行役員CDOグループDX戦略部・リスクマネジメント部・コーポレートコミュニケーション部管掌 |
1957年8月17日
|
1981年4月明治製菓㈱入社2013年6月㈱明治執行役員2014年6月当社取締役(現任)2014年6月同執行役員2014年6月同IR広報部長2018年6月同常務執行役員2019年10月同サステナビリティ推進部管掌(現任)2020年4月同IR広報部管掌2020年6月同専務執行役員(現任)2020年6月同CSO2020年6月㈱明治取締役(現任)2022年4月当社コーポレートコミュニケーション部管掌(現任)2024年4月同IR部管掌2024年6月CDO(現任)2024年6月グループDX戦略部管掌(現任)2024年6月リスクマネジメント部管掌(現任) |
取締役常務執行役員CFO経営管理部・IR部・IFRS推進部管掌 |
1965年11月5日
|
1988年4月明治乳業㈱入社2022年6月㈱明治執行役員2023年6月同取締役2023年6月同常務執行役員2024年6月当社取締役(現任)2024年6月同常務執行役員(現任)2024年6月同CFO(現任)2024年6月同経営管理部管掌(現任)2024年6月同IR部管掌(現任)2024年6月同IFRS推進部管掌(現任)2024年6月Meiji Seika ファルマ㈱取締役(現任)2024年6月KMバイオロジクス㈱取締役(現任) |
取締役(注)1 |
1959年9月24日
|
1988年4月弁護士登録1988年4月ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所1994年2月龍土綜合法律事務所入所2006年1月真和総合法律事務所入所(現任)2018年6月当社取締役(現任)2022年4月第一東京弁護士会会長2022年4月日本弁護士連合会副会長 |
取締役(注)1 |
1952年4月20日
|
1975年4月日清紡績㈱(現日清紡ホールディングス㈱)入社2006年6月同執行役員2007年6月同取締役(現任)2009年4月日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長2010年6月日清紡ホールディングス㈱常務執行役員2011年6月日清紡ケミカル㈱代表取締役社長2012年6月日清紡ホールディングス㈱専務執行役員2012年6月日清紡メカトロニクス㈱代表取締役社長2013年6月日清紡ホールディングス㈱代表取締役社長2019年3月同代表取締役会長2021年6月当社取締役(現任)2022年3月日清紡ホールディングス㈱取締役会長 |
取締役(注)1 |
1956年4月16日
|
1980年4月花王石鹸㈱(現花王㈱)入社2006年4月同商品広報部部長2011年4月同商品広報センターセンター長2016年5月同生活者研究部コミュニケーションフェロー2021年6月当社取締役(現任) |
取締役(注)1 |
1967年11月29日
|
2000年9月㈱イースクエア代表取締役社長2015年1月一般社団法人NELIS代表理事2020年8月特定非営利活動法人ネリス代表理事(現任)2022年6月当社取締役(現任) |
監査役(常勤) |
1959年10月22日
|
1982年4月明治乳業㈱入社2011年4月㈱明治中部支社業務部長2013年4月同監査部長2017年4月同管理本部管理部長2018年6月同執行役員2021年4月同経営企画副本部長2021年6月当社監査役(現任)2022年6月KMバイオロジクス㈱監査役(現任) |
監査役(常勤) |
1960年10月29日
|
1983年4月明治製菓㈱入社2011年10月Meiji Seika ファルマ㈱医薬営業戦略部長2012年6月同薬品千葉・埼玉支店長2014年10月同医薬福岡支店長2015年10月同医薬営業戦略部長2017年7月同医薬マーケティング統括部長2020年6月同執行役員2020年10月同CNS領域部長2021年6月当社監査役(現任) |
監査役(注)2 |
1959年7月28日
|
1987年4月弁護士登録1987年4月森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所1994年9月米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録1995年5月米国ニューヨーク州弁護士登録2007年4月末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律事務所)開設2010年6月当社補欠監査役2013年6月当社監査役(現任)2022年1月渡邊・清水法律事務所開設(現任) |
監査役(注)2 |
1959年10月8日
|
1984年10月監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所1988年12月KPMGPeat Marwick New York Office 入社1991年4月櫻井会計事務所入所1994年4月警視庁入庁2002年4月安藤税務会計事務所(現響税理士法人)入所2002年4月安藤公認会計士共同事務所入所(現任)2017年6月当社監査役(現任) |
雪印メグミルク 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1963年1月18日
|
1985年4月 雪印乳業㈱入社 2008年10月 日本ミルクコミュニティ㈱経営企画部副部長 2009年10月 同社仙台支店長 2011年4月 当社首都圏西支店長 2013年4月 当社総合企画室副部長 2014年6月 当社中部統括支店長 2017年4月 当社秘書室長 2019年4月 当社乳食品事業部長 2020年6月 当社常務執行役員 2022年4月 当社社長執行役員(CEO) 2022年6月 当社代表取締役社長(現任) |
代表取締役副社長 |
1957年7月5日
|
1980年4月 全国農業協同組合連合会入会 2007年4月 同会本所畜産生産部次長 2008年1月 同会本所畜産生産部部長 2010年7月 ㈱科学飼料研究所専務取締役 2013年6月 同所代表取締役社長 2021年6月 当社常務執行役員 2022年6月 当社代表取締役副社長(現任) |
代表取締役副社長 |
1964年9月17日
|
1987年4月 農林中央金庫入庫 2007年5月 同庫松山支店長 2009年7月 同庫JAバンク経営指導部副部長 2010年7月 同庫JAバンク統括部副部長 2011年6月 同庫JAバンク統括部長 2014年6月 同庫大阪支店長 2017年7月 同庫常務執行役員 2020年4月 三菱UFJニコス㈱常務執行役員 2022年4月 当社常務執行役員 2024年6月 当社代表取締役副社長(現任) |
取締役常務執行役員 |
1965年12月15日
|
1989年4月 雪印乳業㈱入社 2015年4月 当社福岡工場長 2017年4月 当社大樹工場長 2019年4月 当社生産部長 2020年6月 当社取締役常務執行役員 2023年6月 当社取締役常務執行役員生産部長委嘱 2024年4月 当社取締役常務執行役員(現任) |
取締役常務執行役員 |
1963年12月20日
|
1987年4月 雪印乳業㈱入社 2009年10月 当社秘書室副室長 2011年4月 当社秘書室長 2013年6月 当社研究開発部副部長 2015年6月 当社総合企画室長 2018年6月 雪印ビーンスターク㈱代表取締役社長 2020年6月 当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役常務執行役員(現任) |
取締役常務執行役員 |
1964年3月1日
|
1987年4月 雪印乳業㈱入社 2014年3月 当社大阪支店長 2016年4月 当社関係会社統括部長 2020年6月 当社乳食品事業部長 2021年4月 当社常務執行役員 2022年6月 当社取締役常務執行役員(現任) |
取締役(注)1 |
1954年4月25日
|
1977年4月 文部省入省 1998年4月 秋田県副知事 2006年7月 内閣府男女共同参画局長 2009年7月 文部科学省生涯学習政策局長 2012年1月 同省高等教育局長 2013年7月 同省審議官 2014年8月 消費者庁長官 2017年10月 日本司法支援センター理事 2018年4月 同センター理事長 2018年5月 独立行政法人国立病院機構理事 2022年4月 日本赤十字社常任理事(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) |
取締役(注)1 |
1958年4月25日
|
1984年4月 味の素㈱入社 2009年7月 同社アミノ酸カンパニーアミノ酸部長 2011年6月 同社執行役員 2013年6月 同社取締役常務執行役員 2013年6月 同社バイオ・ファイン事業本部長 2015年6月 同社取締役専務執行役員 2017年6月 同社代表取締役 2019年6月 同社取締役副社長執行役員 2019年6月 同社Chief Digital Officer (CDO) 2021年6月 同社取締役代表執行役副社長 2022年6月 同社特別顧問(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) |
取締役監査等委員 |
1966年3月18日
|
1988年4月 雪印乳業㈱入社 2016年10月 当社IT企画推進部担当部長 2020年6月 当社IT企画推進部長 2022年6月 当社監査部長 2024年6月 当社取締役監査等委員(現任) |
取締役監査等委員(注)1 |
1958年11月28日
|
1989年4月 弁護士登録三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年4月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所開設 2013年1月 ㈱萩原材木店代表取締役社長(現任) 2016年9月 穴吹興産㈱社外監査役(現任) 2018年6月 当社監査等委員である社外取締役(現任) 2021年6月 社会福祉法人親善福祉協会理事(現任) 2023年6月 ㈱PALTAC社外取締役(現任) |
取締役監査等委員(注)1 |
1963年10月3日
|
1991年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2007年5月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2010年7月 税理士法人髙野総合会計事務所パートナー 2013年7月 同所シニアパートナー 2015年5月 フロイント産業㈱社外取締役 2015年6月 日本出版販売㈱(現日販グループホールディングス㈱)社外監査役 2017年6月 出版共同流通㈱社外監査役 2019年3月 ヒューマンズデータ㈱監査役(現任) 2019年6月 公益財団法人中部奨学会評議員(現任) 2020年9月 税理士法人髙野総合会計事務所代表社員(現任) 2024年6月 当社監査等委員である社外取締役(現任) |
森永乳業 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1959年12月4日
|
1983年4月 当社入社 2008年5月 当社営業本部営業本部室長 2010年2月 当社営業本部室長 2011年6月 当社執行役員経営企画部長兼広報部長 2014年11月 当社執行役員経営企画部長 2015年6月 当社取締役常務執行役員経営企画部長就任 2016年4月 当社取締役 2017年6月 当社常務取締役就任 2018年6月 当社常務取締役常務執行役員経営戦略本部長 2019年6月 当社専務取締役専務執行役員経営戦略本部長就任 2021年6月 当社代表取締役社長就任(現職) |
代表取締役副社長 |
1956年6月21日
|
1982年4月 当社入社 2012年6月 当社食品総合研究所長 2013年6月 当社執行役員食品総合研究所長 2015年6月 当社常務取締役常務執行役員食品総合研究所長就任 2015年11月 当社常務取締役 2016年6月 当社常務取締役常務執行役員研究本部長 2017年6月 当社専務取締役専務執行役員研究本部長就任 2020年6月 当社専務取締役 2020年6月 当社代表取締役副社長就任(現職) |
取締役常務執行役員 |
1964年6月23日
|
1988年4月 当社入社 2007年11月 当社渉外部長 2010年6月 当社執行役員渉外部長 2015年6月 当社取締役常務執行役員渉外副本部長兼渉外部長就任 2015年11月 当社取締役常務執行役員渉外副本部長 2016年6月 当社常務取締役常務執行役員渉外本部長就任 2018年6月 当社常務取締役常務執行役員コーポレート本部長兼渉外本部長 2020年6月 当社常務取締役常務執行役員渉外本部長 2022年4月 当社常務取締役 2023年6月 当社取締役常務執行役員就任(現職) |
取締役常務執行役員生産本部長 |
1961年6月29日
|
1984年4月 当社入社 2010年2月 当社生産本部コストエンジニアリング室長 2011年6月 当社盛岡工場長 2013年6月 当社中京工場長 2015年7月 当社執行役員中京工場長 2015年11月 当社執行役員東京多摩工場長 2019年4月 当社執行役員生産本部生産部長 2020年6月 当社常務執行役員生産本部長 2021年6月 当社常務取締役常務執行役員生産本部長就任 2023年6月 当社取締役常務執行役員生産本部長就任(現職) |
取締役常務執行役員営業本部長 |
1965年6月22日
|
1989年4月 当社入社 2009年5月 当社東北支店長 2013年4月 当社東海支店長 2014年6月 当社中部支社長 2016年6月 当社第一営業本部冷菓事業部長 2017年6月 当社営業本部冷菓事業部長 2018年6月 当社執行役員営業本部副本部長 2020年6月 当社常務執行役員営業本部長 2021年6月 当社常務取締役常務執行役員営業本部長就任 2023年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長就任(現職) |
取締役常務執行役員コーポレート戦略本部長 |
1965年10月6日
|
1988年4月 当社入社 2016年4月 当社財務部長 2018年6月 当社経営戦略本部財務部長 2019年6月 当社執行役員生産本部副本部長 2020年6月 当社執行役員経営戦略本部副本部長 2021年6月 当社常務執行役員経営戦略本部長 2022年4月 当社常務執行役員コーポレート戦略本部長 2022年6月 当社常務取締役常務執行役員コーポレート戦略本部長就任 2023年6月 当社取締役常務執行役員コーポレート戦略本部長就任(現職) |
取締役常務執行役員海外事業本部長 |
1961年8月8日
|
1985年4月 当社入社 2017年6月 MILEIGmb H代表取締役社長就任 2020年1月 当社執行役員兼MILEIGmb H代表取締役社長 2020年6月 当社執行役員海外事業本部副本部長兼MILEIGmb H代表取締役社長 2020年11月 当社執行役員海外事業本部副本部長 2021年6月 当社常務執行役員海外事業本部長 2023年6月 当社取締役常務執行役員海外事業本部長就任 2024年4月 当社取締役常務執行役員海外事業本部長兼海外事業本部海外企画管理部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員海外事業本部長(現職) |
取締役 |
1954年3月5日
|
1977年4月 富士重工業株式会社(現株式会社SUBARU)入社 1999年10月 同社国内営業本部営業企画部長 2005年4月 同社執行役員戦略本部副本部長兼経営企画部長 2006年6月 同社執行役員戦略本部長 2007年4月 同社執行役員スバル国内営業本部長兼販売促進部長 2007年6月 同社常務執行役員スバル国内営業本部長 2009年6月 同社取締役専務執行役員スバル国内営業本部長就任 2011年6月 同社代表取締役社長就任 2018年6月 同社取締役会長就任 2021年6月 同社特別顧問就任(~2023年6月) 2023年6月 同社顧問就任(~2024年6月) 2023年6月 当社社外取締役就任(現職) |
取締役 |
1958年4月19日
|
1981年4月 日立コンピュータコンサルタント株式会社(現株式会社日立ソリューションズ)入社 2007年4月 同社第2事業グループアプリケーションシステム本部長 2010年10月 同社理事産業・流通システム事業本部第1産業・流通システム事業部アプリケーションシステム本部長 2011年4月 同社執行役員産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部副事業部長 2012年4月 同社執行役員産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部長 2013年4月 同社執行役員金融システム事業本部金融システム事業部長 2014年4月 同社常務執行役員金融システム事業本部長兼グループ経営基盤強化本部員 2015年4月 同社常務執行役員社会イノベーション推進本部長兼営業統括本部副統括本部長兼業務改革統括本部員 2015年10月 同社常務執行役員兼業務改革統括本部員 2016年10月 同社常務執行役員品質保証統括本部長 2016年12月 同社常務執行役員品質保証統括本部長兼調達本部長 2018年10月 同社常務執行役員品質保証統括本部長 2019年4月 同社チーフ・ダイバーシティ・オフィサー 2020年4月 同社本部員(~2021年3月)戸田建設株式会社顧問就任(~2022年3月) 2020年6月 当社社外取締役就任(現職) 2020年7月 ローム株式会社顧問就任(~2021年6月) 2020年10月 コムチュア株式会社顧問就任(~2021年9月) 2021年6月 株式会社ヤシマキザイ社外取締役就任(~2023年8月) 2021年7月 SBテクノロジー株式会社顧問就任(~2022年5月) 2022年6月 同社社外取締役就任(現職) 2022年6月 富士電機株式会社社外取締役就任(現職) |
取締役 |
1957年3月3日
|
1981年4月 株式会社トーメン入社(~2000年3月) 1993年6月 カシオドイツ代表取締役社長就任 2000年4月 カシオ計算機株式会社入社 2000年10月 同社欧州営業統括部長 2002年4月 カシオヨーロッパGmb H代表取締役社長就任 2007年6月 カシオ計算機株式会社執行役員兼カシオヨーロッパ代表取締役社長就任 2009年4月 同社執行役員営業本部長兼営業本部海外営業統括部長兼カシオヨーロッパ代表取締役社長 2009年6月 同社常務取締役営業本部長兼営業本部海外営業統括部長就任 2013年4月 同社常務取締役営業本部長兼戦略統括部長兼海外営業統括部長 2014年5月 同社取締役専務執行役員営業本部長就任 2016年1月 同社取締役副社長執行役員 2018年1月 同社取締役副社長執行役員経営統括部長 2018年4月 同社取締役副社長執行役員営業本部長(~2019年6月) 2021年6月 株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)社外取締役就任(現職) 2021年7月 ウシオ電機株式会社顧問就任(~2022年6月) 2022年6月 当社社外取締役就任(現職) |
取締役 |
1957年9月15日
|
1981年4月 株式会社東芝入社 2003年4月 東芝アメリカ情報システムズ社副社長就任 2007年4月 株式会社東芝ストレージデバイス事業部長 2010年4月 同社コーポレートイノベーション推進部長 2011年6月 東芝テック株式会社取締役常務執行役員就任 2014年6月 同社代表取締役社長兼リスクコンプライアンス統括責任者(CRO)就任 2020年6月 同社相談役就任(~2022年9月) 2021年6月 株式会社JSP社外取締役就任(現職) 2022年6月 当社社外取締役就任(現職) |
常勤監査役 |
1953年10月31日
|
1978年4月 当社入社 2005年6月 当社執行役員市乳・DY事業部長 2006年2月 当社執行役員東北支店長 2007年6月 当社執行役員営業本部副本部長 2008年5月 当社執行役員営業本部副本部長兼広告部長 2009年5月 当社執行役員営業本部副本部長 2010年2月 当社執行役員第一営業本部副本部長 2012年6月 株式会社デイリーフーズ代表取締役副社長就任 2014年6月 同社代表取締役社長就任(~2018年6月) 2018年6月 当社常勤監査役就任(現職) |
常勤監査役 |
1961年12月14日
|
1984年4月 当社入社 2010年5月 当社第二営業本部健康食品部長 2016年4月 当社素材戦略部長 2018年6月 当社経営戦略本部知的財産部長 2020年6月 当社コーポレート本部人財部長 2022年4月 当社執行役員コーポレート戦略本部副本部長 2024年6月 当社常勤監査役就任(現職) |
監査役 |
1956年2月11日
|
1984年4月 弁護士登録(東京弁護士会)石黒武雄法律事務所入所 1990年9月 銀座新総合法律事務所開所(~2004年12月) 2005年1月 銀座新明和法律事務所開所(現職) 2019年6月 当社社外監査役就任(現職) 2020年6月 株式会社ミライト・ホールディングス(現株式会社ミライト・ワン)社外取締役就任(現職) 2021年6月 株式会社JCU社外取締役就任(現職) |
監査役 |
1964年4月17日
|
1989年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1993年3月 公認会計士登録 2002年5月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)パートナー 2021年12月 有限責任あずさ監査法人退所(法人パートナー退任) 2022年1月 森居総合公認会計士事務所開所(現職) 2022年9月 トレノケートホールディングス株式会社社外監査役就任(現職) 2023年3月 株式会社ルックホールディングス社外監査役就任(現職) 2023年10月 株式会社ランドネット社外監査役就任(現職) 2024年6月 当社社外監査役就任(現職) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング