総医研ホールディングス 【東証グロース:2385】「サービス業」 へ投稿
役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役社長(代表取締役) |
1973年1月5日
|
1996年4月 ㈱日本エル・シー・エー入社 2005年6月 当社入社総務部 2007年11月 日本予防医薬㈱取締役就任 2009年9月 日本予防医薬㈱代表取締役社長就任(現任) 2015年9月 当社取締役就任 2018年1月 当社代表取締役社長就任(現任) 2018年9月 ㈱エビデンスラボ代表取締役社長就任(現任) |
取締役(非常勤) |
1962年3月24日
|
1994年3月 大阪大学大学院医学研究科博士課程修了(大阪大学医学博士) 1994年7月 当社代表取締役就任 1997年6月 当社代表取締役退任 1997年7月 大阪外国語大学(現大阪大学)保健管理センター講師 1999年12月 大阪外国語大学(現大阪大学)保健管理センター助教授 2002年12月 当社取締役就任(現任) 2007年5月 大阪市立大学(現大阪公立大学)大学院医学研究科COE生体情報解析学講座教授 2010年5月 大阪市立大学(現大阪公立大学)大学院医学研究科疲労医学講座特任教授 2010年11月 エコナビスタ㈱代表取締役就任 2015年8月 東京疲労・睡眠クリニック開業同クリニック院長就任(現任) 2017年5月 エコナビスタ㈱取締役会長就任(現任) |
取締役 |
1968年10月26日
|
1994年4月 東レ㈱基礎研究所入社 2003年8月 当社入社学術部 2007年2月 ㈱総合医科学研究所RD本部長 2008年2月 ㈱総合医科学研究所取締役就任 2009年9月 ㈱総合医科学研究所代表取締役社長就任(現任) 2010年9月 当社取締役就任(現任) |
取締役 |
1977年7月14日
|
2003年4月 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱入社 2007年7月 ㈱総合医科学研究所入社企画室 2008年10月 同社ヘルスケアサポート事業部長(現任) 2010年9月 同社取締役就任(現任) 2017年6月 ㈱NRLファーマ代表取締役専務就任 2019年9月 当社取締役就任(現任) 2020年7月 ㈱NRLファーマ代表取締役社長就任(現任) |
取締役 |
1974年1月2日
|
1996年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年4月 株式会社サイバーエージェント入社 2001年8月 Schroder Ventures KK(現MKSパートナーズ)入社 2006年10月 マッコーリーキャピタル入社 2010年10月 株式会社ブライトリンクパートナーズ設立代表取締役就任(現任) 2011年9月 株式会社Welby 設立取締役就任 2016年4月 ネクスジェン株式会社設立同社代表取締役就任(現任) 2016年8月 株式会社Welby 取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年9月 当社取締役就任(現任) 2021年3月 カーブジェン株式会社設立同社代表取締役就任(現任) |
取締役 |
1978年9月7日
|
2007年9月 ベスト・バイ社(米)中国価格戦略マネージャ 2009年2月 テスコ社(英)中国市場マーケティング総経理 2015年12月 ジョンソン・エンド・ジョンソン(中国)有限公司営業副総裁 2015年12月 株式会社ドクターシーラボ(現JNTLコンシューマーヘルス株式会社)中国総経理 2019年8月 ジョンソン・エンド・ジョンソン(中国)有限公司消費財中国総裁 2021年3月 杭州壱網壱創科技有限公司CEO 2023年7月 華煕生物科技股份有限公司副総経理(現任) 2023年9月 当社取締役就任(現任) |
取締役 |
1953年1月11日
|
1976年4月 野村證券株式会社入社 1993年7月 野村中東投資銀行代表取締役社長 1997年7月 野村證券株式会社ソウル支店長 2001年7月 野村證券株式会社本社投資調査部長 2003年7月 バンク・ノムラ・フランス代表取締役社長 2009年7月 野村アセットマネジメント株式会社金融法人マーケティング部ゼネラルマネージャー 2011年4月 大阪経済大学大学院非常勤講師 2014年4月 帝京大学短期大学教授(現任) 2016年4月 帝京大学経済学部教授 2018年6月 公益財団法人日仏会館理事(現任) 2023年9月 当社取締役就任(現任) |
監査役(常勤) |
1952年12月29日
|
1978年4月 東朝広告㈱入社 1980年10月 サツキ塾入社 2001年4月 当社入社 2001年12月 当社代表取締役社長就任 2003年7月 当社相談役就任 2008年9月 当社監査役就任(現任) |
監査役 |
1985年12月26日
|
2013年12月 大阪船場法律事務所(現弁護士法人大阪船場法律事務所)入所(現任) 2020年8月 当社仮監査役就任 2020年9月 当社監査役就任(現任) |
監査役 |
1969年8月8日
|
1992年4月 野村證券株式会社入社 1996年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2004年4月 野村證券株式会社入社 2020年5月 古谷公認会計士事務所開業所長就任(現任) 2020年8月 株式会社SERIOホールディングス社外取締役就任(現任) 2020年9月 当社監査役就任(現任) 2022年4月 株式会社クオルテック社外取締役就任(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング