レーザーテック 【東証プライム:6920】「電気機器」 へ投稿
役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役・会長執行役員技術本部長 |
1958年10月26日
|
1995年4月 当社入社 1998年1月 技術二部長 2001年3月 技術二部ゼネラルマネージャー 2001年9月 取締役 2003年9月 常務取締役、研究開発部ゼネラルマネージャー 2005年7月 技術業務推進室長 2006年7月 第一事業部長兼半導体第一部長 2007年9月 取締役兼常務執行役員 2009年7月 技術本部長(現任) 2009年9月 代表取締役副社長 2012年4月 Lasertec U.S.A.,Inc .取締役(現任) 2012年7月 Lasertec Korea Corp .理事(現任)、Lasertec Taiwan ,Inc .董事(現任) 2014年7月 マーケティング部長 2014年12月 先端開発室長 2017年6月 Lasertec China Co .,Ltd .董事(現任) 2019年11月 Lasertec Singapore Pte .Ltd .取締役(現任) 2021年8月 取締役会長 2022年9月 取締役・会長執行役員(現任) |
代表取締役・社長執行役員 |
1958年5月16日
|
2001年7月 当社入社 2002年1月 営業部ゼネラルマネージャー 2003年9月 取締役 2005年3月 Lasertec U.S.A.,Inc .社長 2005年9月 常務取締役、Lasertec Korea Corp .代表理事 2006年7月 営業本部長 2007年9月 代表取締役兼常務執行役員、Lasertec U.S.A.,Inc .取締役(現任)、Lasertec Korea Corp .理事(現任) 2008年1月 代表取締役副社長 2009年7月 代表取締役社長 2010年7月 Lasertec Taiwan ,Inc .董事(現任) 2017年6月 Lasertec China Co .,Ltd .董事(現任) 2019年11月 Lasertec Singapore Pte .Ltd .取締役(現任) 2022年9月 代表取締役・社長執行役員(現任) |
取締役・副社長執行役員営業本部長営業本部第1ソリューションセールス部長 |
1977年4月26日
|
2008年1月 当社入社 2020年6月 技術本部技術二部長 2022年7月 営業本部副本部長兼技術本部技術二部長兼営業本部第1ソリューションセールス部長 2022年9月 執行役員兼営業本部副本部長兼技術本部技術二部長兼営業本部第1ソリューションセールス部長 2023年4月 執行役員兼営業本部副本部長営業本部第1ソリューションセールス部長(現任) 2023年9月 取締役・副社長執行役員(現任)営業本部長(現任) |
取締役・専務執行役員 |
1960年2月13日
|
2004年5月 当社入社 2006年7月 第三事業部FPD第二部長 2007年9月 第二事業部第二部シニアエンジニア 2009年2月 第一事業部半導体第二部長 2009年7月 技術二部長 2012年7月 第三営業部長 2012年9月 取締役 2013年7月 第3ソリューションセールス部長 2016年2月 Lasertec Taiwan ,Inc .董事 2016年7月 営業本部長 2017年6月 Lasertec China Co .,Ltd .董事 2019年7月 第2ソリューションセールス部長 2020年1月 Lasertec Korea Corp .理事(現任)Lasertec Taiwan ,Inc .董事長(現任) 2020年7月 Lasertec China Co .,Ltd .董事長(現任)常務取締役 2021年8月 専務取締役 2022年9月 取締役・専務執行役員(現任) |
取締役・執行役員最高財務責任者(CFO) |
1974年1月2日
|
2019年6月 当社入社 2020年1月 管理本部経営企画室長 2021年10月 経営企画部長 2022年9月 執行役員兼最高財務責任者(CFO)兼経営企画部長 2023年1月 Lasertec U.S.A.,Inc .取締役(現任) 2023年2月 Lasertec Singapore Pte .Ltd .取締役(現任)Lasertec Taiwan ,Inc .董事(現任) 2023年4月 執行役員兼最高財務責任者(CFO)(現任) 2023年9月 取締役・執行役員(現任) |
取締役・執行役員技術本部副本部長技術本部技術五部長 |
1978年1月11日
|
2004年1月 当社入社 2020年2月 技術本部技術三部長 2021年11月 技術本部副本部長兼技術三部長 2022年7月 技術本部副本部長 2022年9月 執行役員兼技術本部副本部長 2023年4月 執行役員兼技術本部副本部長兼技術本部技術五部長(現任) 2023年9月 取締役・執行役員(現任) |
取締役 |
1958年12月4日
|
1985年4月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 2005年6月 ㈱ミナージュ代表取締役(現任) 2012年4月 静岡理工科大学総合情報学部准教授 2017年4月 千葉工業大学社会システム科学部経営情報科学科教授 2020年4月 早稲田大学理工学術院教授(現任) 2020年9月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1949年6月28日
|
1973年4月 日本電子㈱入社 1998年12月 同社半導体事業本部半導体・エレクトロニクス営業本部部長 2001年4月 同社半導体事業本部半導体・エレクトロニクス営業本部本部長 2006年6月 同社執行役員 2011年6月 同社顧問(半導体関連)兼捷歐股份有限公司(台湾)董事長、捷伊欧半導体貿易有限公司(中国)董事長 2019年6月 同社顧問(半導体関連)兼捷歐股份有限公司(台湾)顧問(現任) 2021年9月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1956年7月15日
|
1979年4月 バンク・オブ・アメリカ東京支店入社 1989年6月 ビザ・インターナショナル入社 1992年1月 デュー・ロジャーソン・ジャパン入社 1994年11月 テクニメトリックス(現トムソン・ファイナンシャル)東京支社入社 2001年2月 ジェイ・ユーラス・アイアール㈱入社 2001年5月 同社代表取締役 2014年11月 ヤマトインターナショナル㈱社外取締役 2021年6月 SМC㈱社外取締役(現任) 2022年9月 当社社外取締役(現任) 2023年4月 ジェイ・ユーラス・アイアール㈱取締役会長(現任) |
常勤監査役 |
1956年9月1日
|
1979年4月 三菱電機㈱入社 2001年4月 同社コミュニケーションネットワーク製作所営業部長同社通信システム事業本部業務部長 2005年4月 同社営業本部戦略事業開発室長 2007年4月 同社経営企画室副室長 2008年4月 同社役員理事九州支社長 2010年4月 ㈱ダイヤモンドテレコム(現兼松コミュニケーションズ㈱)取締役社長 2014年4月 兼松コミュニケーションズ㈱取締役副社長三菱電機インフォメーションネットワーク㈱常任監査役 2017年4月 当社顧問 2018年4月 2020年9月 常勤監査役(現任) |
監査役 |
1964年10月26日
|
1991年4月 弁護士登録(東京弁護士会)常松簗瀬関根法律事務所入所 1999年1月 同事務所パートナー 2000年1月 長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任) 2004年10月 米国コロンビア大学ロースクール秋学期客員教授 2006年6月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱(現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)社外取締役 2013年6月 みらかホールディングス㈱(現H.U.グループホールディングス㈱)社外取締役 2016年2月 電波監理審議会委員 2016年4月 一橋大学経営協議会委員 2016年9月 当社社外監査役(現任) 2017年6月 ㈱ベネッセホールディングス社外監査役(現任) 2018年4月 東京弁護士会副会長 2023年6月 野村ホールディングス㈱社外取締役(現任) |
監査役 |
1973年1月2日
|
1995年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社公認会計士登録 1998年4月 有限責任監査法人トーマツパートナー就任 2010年7月 出雲公認会計士事務所代表(現任) 2015年2月 税理士登録 2015年6月 ㈱ベネッセホールディングス社外監査役(現任)鳥居薬品㈱社外監査役(現任) 2016年3月 ㈱インテージホールディングス取締役(監査等委員) 2016年6月 2020年9月 当社社外監査役(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング