タキロンシーアイ 【東証プライム:4215】「化学」 へ投稿
役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1957年1月21日
|
1979年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年1月 同社業務部長 2006年5月 同社化学品部門長 2006年6月 同社執行役員 2008年4月 同社生活資材・化学品カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼化学品部門長 2009年4月 同社常務執行役員 2012年4月 同社エネルギー・化学品カンパニープレジデント 2012年6月 同社代表取締役常務執行役員 2015年4月 同社代表取締役専務執行役員 2016年4月 同社専務執行役員同社アジア・大洋州総支配人兼伊藤忠シンガポール会社社長兼CP・CITIC管掌 2019年4月 同社副社長執行役員同社東アジア総代表兼アジア・大洋州総支配人兼CP・CITIC管掌 2019年6月 同社代表取締役副社長執行役員 2022年4月 同社理事 2022年6月 当社代表取締役副社長執行役員社長補佐兼経営企画・研究開発・海外事業管掌 2023年4月 当社代表取締役社長(現在) 2024年3月 クオンタムソリューションズ株式会社社外取締役(現在) |
代表取締役副会長 |
1958年10月13日
|
1982年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2008年4月 同社合成樹脂部長 2012年4月 同社化学品部門長代行兼合成樹脂部長 2013年4月 同社執行役員 2014年4月 同社東アジア総代表補佐(華東担当)(上海駐在)兼上海伊藤忠商事有限公司総経理 2015年4月 同社常務執行役員同社東アジア総代表(北京駐在)兼伊藤忠(中国)集団有限公司董事長兼上海伊藤忠商事有限公司董事長兼伊藤忠香港会社会長兼BIC董事長 2019年4月 当社専務執行役員当社建築資材事業本部長 2019年6月 当社取締役専務執行役員 2022年10月 当社機能フィルム事業本部長 2023年6月 当社専務執行役員 2024年4月 当社副会長当社フィルム事業本部長兼シーアイマテックス株式会社代表取締役社長(現在) 2024年6月 当社代表取締役副会長(現在) |
取締役常務執行役員 |
1963年12月7日
|
1987年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2012年5月 同社機械カンパニーCFO補佐兼機械経理室長 2014年5月 同社経理部経理企画室長 2015年4月 同社経理部長代行兼経理企画室長 2016年5月 同社住生活カンパニーCFO 2018年5月 同社東アジア総代表補佐経営管理担当兼東アジア経営管理グループ長兼上海伊藤忠商事有限公司出向 2022年5月 当社執行役員当社経営管理本部長 2023年4月 当社常務執行役員当社経営管理本部長兼CIO 2023年6月 当社取締役常務執行役員(現在) 2024年4月 当社経営管理本部長兼CCO(現在) |
取締役常務執行役員 |
1962年6月27日
|
1985年4月 当社入社 2009年4月 当社安富工場長兼製造グループ長 2012年1月 三和サインワークス株式会社出向 2016年4月 当社揖保川事業所長兼網干工場長 2016年6月 当社執行役員 2018年4月 当社生産本部副本部長 2019年4月 当社経営企画部長 2020年4月 当社経営企画本部長 2021年4月 当社常務執行役員当社生産本部長 2024年4月 当社経営企画本部長兼生産本部長兼CIO(現在) 2024年6月 当社取締役常務執行役員(現在) |
取締役 |
1976年9月20日
|
2003年10月 弁護士登録西村法律会計事務所入所 2007年7月 弁護士登録抹消(育児休業等のため) 2013年1月 弁護士再登録鷹喜法律事務所入所 2016年4月 色川法律事務所(現弁護士法人色川法律事務所)入所(現在) 2020年6月 当社取締役(現在) 2022年6月 株式会社カネミツ社外監査役(現在) |
取締役 |
1955年3月16日
|
1979年4月 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 2003年1月 シンガポールMitsui Chemicals Asia ,Ltd .副社長 2004年10月 三井化学(上海)有限公司常務副総経理兼中国PTA営業統括 2005年6月 三井化学株式会社合繊原料事業部副事業部長 2010年10月 同社PTA・PET事業部長兼Siam Mitsui PTACo .,Ltd .社長 2013年4月 同社理事米州総代表兼三井化学アメリカ社長 2015年4月 同社常務理事兼株式会社プライムポリマー代表取締役社長 2018年4月 三井化学東セロ株式会社代表取締役社長執行役員 2021年4月 同社相談役 2022年3月 同社相談役退任 2022年6月 当社取締役(現在) |
取締役 |
1950年2月23日
|
1972年4月 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 1987年8月 太洋尼龍股份有限公司取締役副社長 1993年7月 三菱化成株式会社東京支店樹脂部門主席 1994年4月 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社東京支店営業第一部長 2003年6月 同社取締役海外営業部長 2005年4月 同社常務取締役営業本部長 2007年4月 三菱化学株式会社執行役員ポリマー本部長 2008年7月 同社執行役員化学品本部長兼ポリマー本部長 2009年4月 同社常務執行役員ポリマー本部長兼石化企画管理部門長 2009年6月 同社取締役常務執行役員ポリマー本部長兼石化企画管理部門長 2011年4月 同社代表取締役取締役専務執行役員石化基盤本部長兼ポリマー本部長 2012年4月 同社代表取締役取締役社長株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役 2015年4月 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役副会長 2017年4月 三菱ケミカル株式会社相談役(現シニアエグゼクティブコンサルタント)(現在) 2017年6月 公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団理事長(現在) 2018年4月 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長 2023年4月 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構顧問(現在)国立研究開発法人科学技術振興機構自己評価委員会委員(現在) 2024年6月 当社取締役(現在) |
監査役(常勤) |
1959年12月30日
|
1983年4月 当社入社 2010年6月 当社執行役員当社住環境事業本部副本部長兼同商品開発部長 2011年4月 当社開発部長 2013年6月 当社取締役兼執行役員 2015年4月 当社新事業企画部長兼開発担当兼防災レジリエンスBU担当兼ゲルプロダクトBU担当 2015年6月 当社取締役兼常務執行役員 2017年4月 当社建築資材事業本部長 2018年4月 当社常務執行役員 2019年4月 当社経営企画本部長兼研究開発部担当 2019年6月 当社取締役兼常務執行役員 2020年4月 当社生産本部長 2021年6月 当社常務執行役員 2022年4月 当社研究開発本部長 2024年4月 当社顧問 2024年6月 当社監査役(現在) |
監査役 |
1967年5月18日
|
1992年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2010年4月 同社リスクマネジメント部機械リスク管理チーム長 2011年4月 同社機械・情報リスク管理室長 2012年4月 同社機械リスク管理室長 2013年4月 同社監査部監査第二室長代行 2016年4月 同社エネルギー・化学品事業統括室長 2017年4月 同社エネルギー・化学品リスク管理室長 2020年8月 伊藤忠欧州会社(ロンドン駐在)兼同社欧州総支配人付 2021年4月 伊藤忠欧州会社(ロンドン駐在)兼同社欧州・CIS総支配人付 2024年4月 同社エネルギー・化学品カンパニーCFO(現在) 2024年6月 当社監査役(現在) |
監査役 |
1968年1月31日
|
1997年4月 弁護士登録飯田橋法律事務所入所 2004年6月 飯田橋法律事務所退所江東橋法律事務所開設代表 2010年1月 江東橋法律事務所閉所中島法律事務所開設代表(現在) 2014年12月 公認会計士登録 2020年4月 東京水道株式会社社外取締役・常勤監査等委員(現在) 2024年6月 当社監査役(現在) |
監査役 |
1969年4月19日
|
1991年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1995年3月 公認会計士登録 1998年10月 あずさ監査法人仙台事務所マネジャー 2001年10月 同社東京事務所マネジャー 2002年6月 同社退社 2002年7月 公認会計士小野慎一事務所開設代表 2004年8月 税理士登録公認会計士税理士小野慎一事務所代表(現在) 2005年6月 株式会社滝澤鉄工所(現株式会社TAKISAWA)監査役 2016年6月 同社取締役監査等委員 2022年6月 同社取締役監査等委員退任 2023年6月 東京税理士会理事(現在) 2024年6月 当社監査役(現在) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング