かんなん丸 【東証スタンダード:7585】「小売業」 へ投稿
役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1957年1月5日
|
1980年4月サントリー株式会社入社2000年11月株式会社ダイナック経営開発室長2005年4月株式会社ダイナック専務取締役営業統括本部長2012年4月サントリーパブリシティサービス株式会社代表取締役社長2016年9月サントリー酒類株式会社市場開発副本部長2022年7月 当社顧問として入社2022年9月当社代表取締役社長に就任(現任) |
常務取締役営業本部長 |
1980年10月8日
|
2002年4月当社入社2008年7月当社営業部次長2009年7月当社営業部長2011年9月当社取締役営業部長に就任2012年7月当社取締役営業本部副本部長に就任2014年7月当社常務取締役営業本部長に就任(現任) |
取締役 |
1941年6月9日
|
1962年5月五泉メリヤス協同組合入組1965年3月長井興農工業株式会社入社1973年7月自営業(飲食店)を開始1980年9月株式会社朱鷺〔現株式会社大庄〕入社1982年5月有限会社かんなん丸設立代表取締役社長に就任1995年2月形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の代表取締役社長に就任1995年4月有限会社群青設立代表取締役社長に就任2022年9月 当社取締役に就任(現任) |
取締役 |
1956年2月18日
|
1978年4月株式会社商工組合中央金庫入庫2012年8月株式会社新潟関屋自動車学校入社2018年9月当社代表取締役専務に就任2022年9月当社取締役に就任(現任) |
取締役 |
1985年1月15日
|
2012年2月当社入社2014年7月当社会長室2017年9月当社取締役に就任(現任) |
取締役 |
1987年3月24日
|
2016年6月当社入社2018年7月当社社長室2018年9月当社取締役に就任(現任) |
取締役(社外取締役) |
1969年12月11日
|
1992年4月トーマツコンサルティング株式会社入社以降、複数のコンサルティング会社などを経験2010年5月公益財団法人新潟市産業振興財団ビジネス支援センタープロジェクトマネージャー2022年4月長岡大学経済経営学部准教授(現任)2022年9月当社取締役に就任(現任) |
常勤監査役 |
1957年11月2日
|
1982年4月株式会社武富士入社2008年8月当社入社2009年7月当社管理部長に就任2011年7月当社執行役員管理部長に就任2014年9月当社常勤監査役に就任(現任) |
監査役 |
1948年5月25日
|
1968年3月品川税務署入署1978年7月大森税務署退職1982年3月税理士開業2000年6月株式会社モスフードサービス監査役2010年9月当社監査役に就任(現任) |
監査役 |
1982年11月28日
|
2011年12月弁護士登録日本司法支援センター(法テラス)常勤弁護士2013年1月法テラス南和法律事務所2016年1月武田法律事務所入所2018年9月当社監査役に就任(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング