役員名:稲垣真弓
稲垣真弓が役員をしている上場企業の一覧を下に表示し、ツイッターに書き込まれているコメントを右に表示します。
ツイッター
企業名 | 役名 職名 |
略歴 |
---|---|---|
日本碍子 | 取締役常務執行役員 |
1988年4月 当社入社 2015年6月 法務部長 2020年6月 当社執行役員 2024年6月 当社取締役常務執行役員(現任) |
PR
稲垣真弓が役員をしている上場企業の一覧を下に表示し、ツイッターに書き込まれているコメントを右に表示します。
企業名 | 役名 職名 |
略歴 |
---|---|---|
日本碍子 | 取締役常務執行役員 |
1988年4月 当社入社 2015年6月 法務部長 2020年6月 当社執行役員 2024年6月 当社取締役常務執行役員(現任) |