他社比較
ファーストリテイリング 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長兼社長CEO |
1949年2月7日
|
1972年8月 当社入社 1972年9月 当社取締役 1973年8月 当社専務取締役 1984年9月 当社代表取締役社長 2001年6月 ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ(株)社外取締役(2019年12月31日退任) 2002年11月 当社代表取締役会長 2005年9月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 2005年11月 (株)ユニクロ代表取締役会長兼社長 2008年9月 (株)GOVリテイリング(現(株)ジーユー)取締役会長 2009年6月 日本ベンチャーキャピタル(株)社外取締役(現任) 2011年11月 (株)リンク・セオリー・ジャパン取締役(現任)一般社団法人ファーストリテイリング財団理事長(現任) 2018年11月 2023年9月 (株)ユニクロ代表取締役会長(現任) |
取締役 |
1957年12月25日
|
1981年4月 日産自動車(株)入社 1989年6月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社 1998年11月 同社マネージング・ディレクター、日本におけるM&Aアドバイザリー業務統括 2003年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授 2005年6月 みらかホールディングス(株)(現H.U.グループホールディングス(株))社外取締役 2005年11月 当社社外取締役(現任) 2006年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授 2009年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授(現任) 2015年3月 フロンティア・マネジメント(株)社外監査役(現任) 2015年6月 (株)博報堂DYホールディングス社外取締役(現任) 2016年7月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授(現任) |
取締役 |
1954年9月10日
|
1978年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 1991年12月 日本オラクル(株)入社 2000年8月 同社代表取締役社長 2001年1月 米国オラクル・コーポレーション上級副社長 2008年4月 認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本(現公益財団法人スペシャルオリンピックス日本)副理事長 2008年6月 日本オラクル(株)代表取締役会長(2008年12月31日退任) 2009年11月 当社社外取締役(現任) 2019年3月 公益財団法人スペシャルオリンピックス日本参与 2020年6月 (株)NTTドコモ社外取締役(現任) 2021年6月 NTTコミュニケーションズ(株)社外取締役(現任) 2023年4月 順天堂大学医学部附属順天堂医院外部監査委員(現任) |
取締役 |
1948年10月28日
|
1971年4月 大和ハウス工業(株)入社 2000年6月 同社取締役 2004年4月 同社専務取締役、営業本部副本部長 2007年4月 同社代表取締役副社長、営業本部長 2011年4月 同社代表取締役社長 2017年11月 同社特別顧問(2021年3月31日退任) 2018年6月 公益財団法人野村マネージメント・スクール非常勤理事(現任)当社社外取締役(現任) 2018年11月 浅井謙建築研究所(株)特別顧問(現任) 2021年4月 2021年5月 ペイシャンスキャピタルグループ(株)特別顧問(現任) |
取締役 |
1965年2月2日
|
1990年1月 バークレイズ証券(株)入社 1994年3月 ゴールドマン・サックス証券(株)入社 1998年1月 同社マネージング・ディレクター 2000年1月 同社パートナー 2015年4月 同社副会長(2020年12月退任) 2018年11月 一般財団法人ファーストリテイリング財団理事 2021年5月 MPower Partners Fund L.P.ゼネラルパートナー(現任) 2021年7月 (株)Paidy社外取締役 2021年11月 一般財団法人ファーストリテイリング財団評議員(現任) 2021年11月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1956年4月23日
|
1981年4月 (株)竹中工務店入社 1982年1月 一級建築士登録 2012年4月 (株)竹中工務店設計本部長 2013年4月 同社執行役員設計本部長 2014年5月 日本建築学会理事(会館委員) 2015年4月 (株)竹中工務店設計担当執行役員 2017年4月 同社常務執行役員 2022年4月 同社顧問(2023年3月26日退任) 2022年9月 早稲田大学創造理工学部建築学科非常勤講師(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1962年1月7日
|
1984年4月 三菱商事(株)入社 2013年4月 同社農水産本部長 2013年5月 (株)ローソン取締役 2014年4月 三菱商事(株)執行役員生活原料本部長 2015年11月 OLAMINTERNATIONALLIMITED取締役 2016年4月 三菱商事(株)常務執行役員生活産業グループCEO 2019年4月 同社常務執行役員コンシューマー産業グループCEO(2021年3月31日退任) 2021年6月 三菱食品(株)代表取締役社長兼CSO 2022年4月 同社代表取締役社長兼CSO兼CHO(健康増進担当)(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任) |
取締役CFO |
1965年7月9日
|
1988年4月 (株)日本長期信用銀行入行 1998年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2005年1月 同社パートナー 2011年8月 当社入社 2011年8月 当社グループ執行役員兼CFO 2012年9月 当社グループ上席執行役員兼CFO(現任) 2018年11月 一般財団法人ファーストリテイリング財団評議員(現任)当社取締役(現任) 2018年11月 2023年6月 (株)プラステ代表取締役(現任) |
取締役 |
1974年4月23日
|
1997年9月 ゴールドマン・サックス証券(株)入社 2004年7月 Link Theory Holdings (US)Inc .(現Theory LLC)ニューヨーク本社入社 2009年9月 当社入社 2012年1月 Theory LLCChairman (現任) 2012年11月 当社グループ執行役員 2013年11月 UNIQLOUSALLCCOO 2015年11月 UNIQLOUSALLCChairman (現任) 2017年7月 JBRANDHOLDINGS,LLCCEO,Chairmanand President 2018年11月 当社取締役(現任) 2020年6月 当社グループ上席執行役員(現任) 2022年8月 (株)リンク・セオリー・ジャパン代表取締役会長兼社長兼CEO(現任) |
取締役 |
1977年5月19日
|
2001年4月 三菱商事(株)入社 2009年4月 三菱商事在英国食品事業子会社Princes Limited 出向 2012年9月 当社入社、ユニクロスポーツマーケティング担当 2013年5月 (株)ユニクログローバルマーケティング部部長 2013年9月 当社グループ執行役員 2018年11月 当社取締役(現任) 2020年6月 当社グループ上席執行役員(現任) |
常勤監査役 |
1956年1月28日
|
1983年4月 (株)アサヒペン入社 1994年2月 当社入社 1998年9月 当社執行役員管理部長 2005年9月 当社グループ監査部部長 2008年1月 (株)ワンゾーン(現(株)ジーユー)監査役 2009年3月 当社経営管理部部長 2009年9月 (株)GOVリテイリング(現(株)ジーユー)監査役 2010年1月 (株)ユニクロ営業支援統括部部長 2011年3月 当社計画管理部部長 2012年11月 当社監査役(現任) |
常勤監査役 |
1959年7月22日
|
1981年11月 山一證券(株)国際部入社 1988年3月 クラインオートベンソン証券会社(ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン(ジャパン)リミテッド東京支店)調査部入社 2001年10月 当社IR部入社 2004年2月 当社計画管理部IRチーム部長 2019年11月 当社監査役(現任) 2020年11月 (株)リンク・セオリー・ジャパン監査役(現任) |
常勤監査役 |
1991年3月13日
|
2013年4月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2015年9月 公認会計士資格取得 2017年2月 Pw Cアドバイザリー合同会社入社 2018年7月 当社計画管理部連結経理チーム入社 2020年3月 当社グローバル計画管理部連結経理チームリーダー 2021年11月 台湾優衣庫有限公司財務部部長 2023年3月 台湾優衣庫有限公司CFO 2023年11月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1967年11月11日
|
1991年4月 三菱商事(株)入社 1999年4月 弁護士登録 1999年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業入所 2007年1月 同事務所パートナー(現任) 2007年4月 東京大学法科大学院客員准教授 2012年11月 当社社外監査役(現任) 2012年11月 (株)ユニクロ監査役(現任) 2013年6月 (株)朝日新聞社社外監査役(現任) 2019年6月 (株)ダイフク社外取締役(現任) |
監査役 |
1948年11月7日
|
1975年2月 樫谷公認会計士事務所所長(現任) 1986年1月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 1986年4月 (株)ブレイン・コア代表取締役社長(現任) 1989年3月 (株)エフ・ピーブレイン代表取締役社長(現任) 2002年4月 中央大学専門職大学院国際会計研究科(専門職大学院)特任教授 2012年6月 東京電力(株)(現東京電力ホールディングス(株))社外取締役 2012年6月 日本貨物鉄道(株)社外取締役(現任) 2018年11月 当社社外監査役(現任) |
監査役 |
1947年1月22日
|
1972年5月 公認会計士資格取得 1989年2月 アンダーセンコンサルティング(株)(現アクセンチュア(株))日本代表 1995年12月 同社代表取締役社長 2003年4月 アクセンチュア(株)代表取締役会長 2007年9月 同社最高顧問 2009年10月 学校法人国際大学学長 2010年6月 スタンレー電気(株)社外取締役(現任) 2013年6月 ヤマトホールディングス(株)社外取締役(2022年6月23日退任) 2013年11月 学校法人国際大学副理事長 2018年4月 学校法人国際大学特別顧問(現任) 2019年3月 キリンホールディングス(株)社外取締役(現任) 2020年11月 当社社外監査役(現任) |
エディオン 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長執行役員CEO |
1950年2月18日
|
1992年4月 ㈱ダイイチ(現㈱エディオン)代表取締役社長 2002年3月 当社代表取締役会長 2003年7月 当社代表取締役社長 2012年6月 当社代表取締役会長兼社長 2015年2月 ㈱サンフレッチェ広島代表取締役会長(現) 2018年4月 ㈱サンキュー代表取締役会長(現) 2018年6月 当社代表取締役会長兼社長執行役員 2023年10月 当社営業本部、eコマース本部、物流サービス本部管掌 2024年6月 当社代表取締役会長執行役員CEO(現) |
代表取締役副会長執行役員 |
1957年1月15日
|
2009年6月 当社取締役 2012年4月 当社経営企画本部長 2012年6月 当社常務取締役 2014年6月 当社専務取締役 2018年6月 当社取締役専務執行役員 2021年6月 当社取締役副社長執行役員 2023年10月 当社経営企画本部、総務人事本部、フランチャイズ統括部、店舗開発統括部管掌 2024年6月 当社代表取締役副会長執行役員(現) |
代表取締役社長執行役員COO |
1961年9月12日
|
2014年2月 当社執行役員当社中四国営業部長 2015年4月 当社近畿営業部長 2018年2月 当社営業統括部長 2018年7月 当社上席執行役員 2020年10月 当社商品統括部長 2021年2月 当社事業本部副本部長兼商品統括部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員 2021年10月 当社営業事業部長兼商品統括部長 2022年2月 当社営業事業部長兼営業統括部長 2022年10月 当社営業本部長兼営業統括部長 2023年4月 当社営業本部長 2023年6月 当社取締役専務執行役員 2024年6月 当社代表取締役社長執行役員COO(現) |
取締役副社長執行役員IT戦略本部管掌 |
1972年8月1日
|
2013年10月 ㈱Loudmouth Japan (現㈱ラウドマウスジャパン)代表取締役社長(現) 2014年1月 Loudmouth Golf LLC,Chief Strategy Officer Managing Director 2016年6月 Oracle Corporation ,Group Manager 2018年6月 当社社外取締役 2019年2月 当社取締役専務執行役員当社物流ITサービス本部長 2019年6月 ㈱e-ロジ代表取締役社長 2021年2月 当社事業本部長 2021年6月 当社取締役副社長執行役員(現) 2022年10月 当社ソリューションサービス本部長 2023年4月 当社ソリューションサービス本部長兼マーコム統括部管掌 2023年10月 当社IT戦略本部、プロジェクト推進室管掌 2024年6月 当社IT戦略本部管掌(現) |
取締役専務執行役員eコマース本部長 |
1957年3月9日
|
2016年6月 上新電機㈱取締役兼執行役員営業本部CS推進担当 2018年7月 当社執行役員当社法人営業統括部長 2019年4月 当社EC・ビジネス統括部長 2019年6月 フォーレスト㈱代表取締役社長 2019年7月 当社上席執行役員 2021年2月 当社物流サービス本部長㈱e-ロジ代表取締役社長 2021年6月 当社取締役常務執行役員 2021年10月 当社物流サービス事業部長 2022年5月 ㈱ジェイトップ代表取締役社長(現) 2022年10月 当社ソリューションサービス本部副本部長兼物流サービス統括部長 2023年6月 当社取締役専務執行役員(現) 2023年10月 当社物流サービス本部長 2024年6月 当社eコマース本部長(現) |
取締役上席執行役員経営企画本部長兼IR広報部長 |
1972年8月21日
|
2016年1月 当社経営企画部長 2020年2月 当社執行役員 2021年7月 当社経営企画統括部長兼IR広報部長 2022年6月 当社上席執行役員 2022年10月 当社経営企画本部副本部長兼経営企画統括部長兼IR広報部長 2023年6月 当社取締役上席執行役員(現) 2023年10月 当社経営企画本部長兼IR広報部長(現) |
取締役上席執行役員営業本部長 |
1970年12月24日
|
2018年10月 当社モバイル・ネットワーク営業部長 2020年2月 当社モバイル・ネットワーク商品部長 2021年4月 当社通信商品部長 2022年2月 当社情報通信営業部長 2022年10月 当社情報通信運営部長 2023年4月 当社モバイルネットワーク統括部長 2023年10月 当社執行役員 2024年2月 当社上席執行役員 2024年6月 当社取締役上席執行役員(現) |
取締役 |
1949年7月5日
|
1995年1月 ㈱野村総合研究所経営開発部長 1997年4月 野村證券㈱金融研究所経営調査部長 1998年6月 同社金融研究所副所長兼企業調査部長 2000年5月 リーマン・ブラザーズ証券㈱マネージング・ディレクター 2003年9月 一般財団法人石橋湛山記念財団代表理事(現) 2004年4月 国立大学法人東京医科歯科大学理事 2005年4月 学校法人立正大学学園監事 2007年6月 ㈱みんかぶ(現㈱ミンカブ・ジ・インフォノイド)社外監査役 2008年4月 学校法人栗本学園(名古屋商科大学)理事(現) 2014年6月 当社社外取締役(現) 2017年3月 ㈱みんかぶ(現㈱ミンカブ・ジ・インフォノイド)社外取締役(現) |
取締役 |
1962年12月23日
|
1990年4月 弁護士登録 1992年10月 足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所入所 1999年8月 東京青山法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)パートナー 2002年8月 ホワイト&ケース法律事務所パートナー 2014年3月 髙木法律事務所開設(現在に至る) 2015年6月 当社社外取締役(現) |
取締役 |
1955年10月29日
|
1993年7月 チューリッヒ・スカダー・インベストメント・ジャパン㈱(現ドイチェ・アセット・マネジメント㈱)年金営業部グループリーダー 2002年5月 同社常務執行役員年金クライアントサービス部ヘッド 2002年7月 ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント㈱(現UBSアセット・マネジメント㈱)常務取締役年金営業部ヘッド 2005年8月 ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント㈱マーケティング・クライアントサービス部ディレクター年金チームヘッド 2019年6月 当社社外取締役(現) |
取締役 |
1963年10月30日
|
1990年4月 ソロモンブラザーズアジア証券㈱(現シティグループ証券㈱)入社 1995年7月 スウェーデン王立ストックホルム大学経済学講師 2006年7月 名古屋商科大学総合経営学部教授 2007年4月 早稲田大学政治経済学術院教授(現) 2010年4月 早稲田大学CSR研究所所長 2019年6月 当社社外取締役(現) |
取締役 |
1963年9月22日
|
2004年4月 ㈱阪急百貨店経営政策室長 2006年6月 同社取締役執行役員 2007年10月 エイチ・ツー・オーリテイリング㈱取締役執行役員経営企画室長、システム企画室担当 2012年3月 同社取締役常務執行役員 2012年12月 ㈱梅の花社外取締役 2014年4月 エイチ・ツー・オーリテイリング㈱取締役常務執行役員財務室担当 2020年11月 ㈱ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス社外取締役(現) 2021年6月 ㈱関西スーパーマーケット取締役 2021年12月 同社顧問 2022年6月 当社社外取締役(現) 2023年3月 シルバーエッグ・テクノロジー㈱社外取締役(現) |
取締役(常勤監査等委員) |
1966年8月5日
|
2013年4月 当社総務部長 2016年4月 当社業務改善推進部長 2017年1月 当社情報セキュリティ部長 2017年10月 ㈱エディオンハウスシステム管理部長 2018年4月 ㈱サンキュー管理部長 2020年4月 ㈱サンキュー執行役員 2023年4月 ㈱サンキュー管理本部副本部長兼管理統括部長 2023年7月 当社上席執行役員 2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現) |
取締役(監査等委員) |
1963年7月30日
|
1997年1月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年4月 公認会計士登録 2000年8月 税理士登録 2016年4月 大阪地方裁判所・高等裁判所専門委員(現) 2017年6月 当社社外監査役 2017年11月 株式会社精工監査役(現) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) |
取締役(監査等委員) |
1956年10月10日
|
1994年8月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現㈱NTTドコモ)経理部ファイナンス室長 1996年5月 日本電信電話㈱信越支社経理部長 1999年7月 東日本電信電話㈱財務部会計部門長 2002年7月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)財務部担当部長 2005年6月 同社IR部長 2008年7月 同社広報部長 2009年6月 同社執行役員広報部長 2012年6月 日本電信電話㈱取締役財務部門長 2014年6月 ㈱NTTドコモ代表取締役副社長 2015年7月 同社代表取締役副社長営業本部長 2016年6月 NTTファイナンス㈱代表取締役社長 2021年6月 同社相談役(現) 2023年6月 当社社外取締役 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) |
取締役(監査等委員) |
1958年7月15日
|
1990年4月 弁護士登録 2000年4月 清水英昭法律事務所開設 2011年12月 上原・清水法律事務所開設 2012年12月 清水英昭法律事務所開設(現在に至る) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング