他社比較
銀座ルノアール 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1951年4月2日
|
1972年5月 当社入社 2000年5月 総務部長 2002年6月 取締役に就任 2003年6月 常務取締役に就任管理本部長兼総務・経理部長 2010年6月 専務取締役に就任 2012年4月 ㈱ビーアンドエム監査役に就任 2014年6月 取締役副社長に就任 2017年3月 経営戦略室長 2022年3月 取締役副社長管理本部管掌兼経営戦略室長 2022年6月 取締役会長経営戦略室長 2022年9月 代表取締役会長兼社長経営戦略室長 2024年3月 代表取締役会長兼社長 2024年6月 代表取締役会長(現任) |
代表取締役社長 |
1966年10月19日
|
1989年10月 当社入社 2012年3月 営業部長 2015年3月 営業本部副本部長兼営業部長 2016年3月 営業本部長兼営業部長 2016年5月 ㈱ビーアンドエム取締役に就任 2016年6月 取締役に就任 2017年3月 取締役営業本部長 2017年6月 ㈲銀座ルノアール取締役に就任 2020年6月 取締役管理本部長 2022年3月 取締役開発本部長兼デザイン・メンテナンス部長 2022年6月 常務取締役開発本部長兼デザイン・メンテナンス部長 2022年9月 ㈲銀座ルノアール代表取締役社長(現任) 2023年6月 専務取締役開発本部長兼デザインメンテナンス部長 2024年3月 専務取締役開発本部管掌 2024年6月 代表取締役社長(現任) |
取締役営業本部長兼マーケティング部長 |
1962年11月11日
|
1989年1月 当社入社 2010年3月 営業本部スーパーバイザー 2017年3月 営業部長 2020年3月 営業本部副本部長 2020年6月 取締役営業本部長 2021年8月 取締役営業本部長兼マーケティング部長(現任) |
取締役管理本部長兼財務部長兼経営企画部長 |
1975年2月21日
|
1996年9月 当社入社 2015年3月 経理部長 2020年3月 経理部長兼経営戦略室担当 2021年3月 財務部長兼経営戦略室担当 2022年3月 管理本部長兼財務部長兼経営戦略室担当 2022年6月 取締役管理本部長兼財務部長兼経営戦略室担当 2024年3月 取締役管理本部長兼財務部長兼経営企画部長(現任) |
取締役 |
1960年1月6日
|
1982年3月 キーコーヒー㈱入社 2013年4月 同社取締役就任常務執行役員営業統括 2013年6月 当社取締役に就任(現任) 2019年5月 ㈱イタリアントマト代表取締役兼CEOに就任(現任) 2019年6月 キーコーヒー㈱取締役専務執行役員営業統括 2023年6月 キーコーヒー㈱取締役副社長執行役員営業統括(現任) |
取締役 |
1964年6月22日
|
1987年4月 ㈱第一勧業銀行入社 1998年10月 ㈱第一勧業銀行審査第一部副調査役 2002年4月 ㈱みずほ銀行証券・IB部付調査役 2005年7月 ㈱みずほ銀行事業調査部参事役 2008年1月 ㈱みずほコーポレート銀行産業調査部参事役 2013年6月 ㈱みずほ銀行産業調査部参事役 2018年10月 キーコーヒー㈱経営企画部担当部長 2021年4月 キーコーヒー㈱経営企画部長(現任) 2022年6月 ㈱珈友倶楽部取締役(現任) 2024年6月 当社取締役に就任(現任) |
取締役(監査等委員)(常勤) |
1955年1月11日
|
1977年8月 当社入社 2005年2月 新宿エリアスーパーバイザー 2007年7月 銀座エリアスーパーバイザー 2015年6月 監査役に就任 2022年6月 取締役(監査等委員)に就任(現任) |
取締役(監査等委員) |
1968年12月26日
|
2005年10月 弁護士登録 2005年10月 大高法律事務所入所 2014年6月 当社監査役に就任 2022年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) |
取締役(監査等委員) |
1953年8月30日
|
1977年4月 日本冷蔵㈱(現㈱ニチレイ)入社 2005年4月 ㈱ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 2007年6月 ㈱ニチレイ取締役兼㈱ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 2012年4月 ㈱ニチレイバイオサイエンス取締役会長㈱ニチレイ常勤監査役 2013年6月 ㈱アイオイ・システム常勤監査役(現任) 2018年5月 当社監査役に就任 2019年6月 2022年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) |
ドトール・日レスホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1944年8月4日
|
1973年8月 ㈱ボルツ・ジャパン(南インド㈱に商号変更し、2001年6月日本レストランシステム㈱と合併)設立代表取締役社長 1973年10月 ショウサンレストラン企画㈱(現日本レストランシステム㈱)取締役 1976年2月 同社代表取締役専務 1977年8月 ジャーマンレストランシステム㈱(現日本レストランシステム㈱)取締役 1978年6月 上記ショウサンレストラン企画㈱とジャーマンレストランシステム㈱が合併して日本レストランシステム㈱代表取締役専務 1979年7月 同社代表取締役社長 2005年8月 同社代表取締役会長 2007年10月 当社代表取締役会長 2008年5月 当社取締役 2016年5月 当社代表取締役会長(現任) 2016年5月 日本レストランシステム㈱代表取締役会長兼社長(現任) 2016年5月 ㈱ドトールコーヒー取締役 2017年4月 同社代表取締役会長(現任) |
代表取締役社長 |
1959年10月22日
|
1983年4月 ㈱ドトールコーヒー入社 2000年6月 同社取締役 2002年6月 同社常務取締役 2004年6月 同社専務取締役 2005年7月 同社取締役副社長 2007年10月 当社取締役 2008年5月 当社代表取締役社長(現任) 2011年5月 ㈱ドトールコーヒー代表取締役会長 2013年5月 日本レストランシステム㈱取締役(現任) 2017年4月 ㈱ドトールコーヒー代表取締役社長(現任) |
常務取締役 |
1966年5月26日
|
1997年10月 ㈱ドトールコーヒー入社 2010年3月 同社上席執行役員営業統括本部統括本部長 2014年5月 同社取締役 2016年5月 同社常務取締役 2017年5月 当社取締役 2018年5月 当社常務取締役(現任) 2018年5月 ㈱ドトールコーヒー専務取締役(現任) |
常務取締役 |
1960年4月28日
|
1994年1月 日本レストランシステム㈱入社 2003年4月 同社立地開発部部長 2005年8月 同社取締役立地開発部部長 2018年5月 同社常務取締役立地開発部部長 2020年5月 同社専務取締役立地開発部部長(現任) 2020年5月 当社常務取締役(現任) |
取締役 |
1970年9月8日
|
1994年4月 日本レストランシステム㈱入社 2005年8月 日本レストランコンフェクショナリー㈱(2009年2月 2008年4月 同社常務取締役 2008年8月 D&Nコンフェクショナリー㈱取締役 2013年5月 日本レストランシステム㈱取締役 2016年5月 当社取締役(現任) 2016年5月 D&Nコンフェクショナリー㈱常務取締役 2018年5月 同社代表取締役社長(現任) 2018年5月 日本レストランシステム㈱常務取締役 2022年10月 ㈱サンメリー代表取締役社長(現任) 2023年9月 日本レストランシステム㈱専務取締役(現任) |
取締役 |
1965年11月17日
|
2007年1月 ㈱ドトールコーヒー入社 2010年4月 同社管理統括本部広報部部長 2010年12月 当社広報IR部長 2015年3月 ㈱ドトールコーヒー管理統括本部長(現任) 2017年5月 同社取締役(現任) 2018年5月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1971年5月11日
|
1995年4月 ㈱ドトールコーヒー入社 2010年4月 同社営業本部営業推進部長 2018年5月 同社取締役購買物流本部長 2020年3月 同社取締役商品本部長(現任) 2023年5月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1967年7月5日
|
1993年4月 日本レストランシステム㈱入社 2008年5月 同社取締役 2015年5月 同社常務取締役 2023年9月 同社専務取締役(現任) 2024年5月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1969年4月7日
|
1996年4月 日本放送協会入局 2013年7月 同協会政治部記者兼解説委員 2018年4月 中京大学客員教授(現任) 2019年7月 日本放送協会解説主幹 2022年7月 同協会退局 2022年8月 ㈱イワタ代表取締役(現任) 2022年9月 千葉大学客員教授(現任) 2023年4月 フリージャーナリスト(現任) 2024年5月 当社取締役(現任) |
取締役(監査等委員) |
1948年12月21日
|
1973年4月 外務省入省 2001年4月 在ロサンゼルス日本総領事館総領事 2005年8月 総合外交政策局長 2007年1月 外務審議官(経済担当) 2009年4月 駐ロシア連邦特命全権大使 2011年3月 駐イタリア特命全権大使 2014年3月 2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事 2014年9月 日本国政府代表 2015年5月 当社取締役 2024年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1947年6月10日
|
1971年7月 運輸省(現国土交通省)入省 1991年7月 同省運輸政策局消費者行政課長 1994年7月 日本鉄道建設公団総務部長 2000年6月 海上保安庁次長 2006年6月 日本貨物鉄道㈱専務取締役 2009年6月 日本フレートライナー㈱代表取締役社長 2015年6月 ㈱浅井相談役(現任) 2017年5月 当社監査役 2022年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1947年1月10日
|
1970年4月 厚生省(現厚生労働省)入省 1985年8月 同省大臣官房広報室長 1990年6月 同省社会局施設課長 1994年9月 環境庁(現環境省)長官官房秘書課長 1996年7月 厚生省大臣官房審議官(年金担当) 2001年7月 環境省大臣官房長 2004年7月 地球環境審議官 2009年9月 国民年金基金連合会理事長 2019年5月 当社監査役 2022年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
コメダホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1963年4月1日
|
1985年4月株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行2006年7月セガサミーホールディングス株式会社執行役員副社長付2006年10月サミー株式会社取締役営業本部付2010年4月同社常務取締役営業本部長2011年4月同社代表取締役専務営業本部長2011年8月タイヨーエレック株式会社代表取締役社長2017年4月セガサミーホールディングス株式会社上席執行役員2019年4月サミー株式会社取締役コーポレート本部管掌2019年12月株式会社コメダ顧問2020年3月同社取締役営業本部長2020年5月当社取締役2020年11月株式会社コメダ専務取締役営業本部長兼人事総務本部管掌2021年5月当社代表取締役副社長株式会社コメダ代表取締役副社長営業本部長兼人事総務本部管掌2021年10月同社代表取締役副社長営業本部長兼人事部管掌2022年3月同社代表取締役副社長人事部管掌2022年5月当社代表取締役社長(現任)株式会社コメダ代表取締役社長人事部管掌2023年3月同社代表取締役社長(現任)2023年5月台灣客美多股份有限公司董事(現任) |
常務取締役CFO |
1973年8月19日
|
1998年10月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所2002年6月公認会計士登録2014年9月株式会社コメダ社外監査役2014年11月当社社外監査役2016年4月当社社外取締役(監査等委員)2017年5月当社管理副本部長兼IR室長2017年5月株式会社コメダ取締役経営戦略副本部長2019年5月当社取締役管理副本部長2020年5月当社取締役CFO管理本部長株式会社コメダ取締役経営戦略本部長2021年10月同社取締役経営戦略本部長兼総務部管掌2022年3月同社取締役経営戦略本部・管理本部・総務部管掌PTKOMEDACOFFEEINDONESIAコミサリス(現任)2022年5月当社常務取締役CFO管理本部長(現任)株式会社コメダ常務取締役経営戦略本部・管理本部・総務部管掌2023年3月同社常務取締役経営戦略本部・管理本部管掌2023年5月同社常務取締役管理本部・デジタルイノベーション本部管掌(現任)2024年4月株式会社琉球コメダ取締役(現任) |
取締役 |
1967年1月27日
|
1989年4月大和実業株式会社(現株式会社ダイワエクシード)入社2003年10月株式会社ドトールコーヒー入社2010年8月株式会社スーパーホテル経営品質部長2013年10月株式会社コメダ営業推進部長2015年6月同社執行役員2017年5月同社取締役営業本部長2018年3月同社取締役マーケティング本部長2019年3月同社取締役営業本部長2019年5月当社取締役(現任)2020年3月株式会社コメダ取締役事業推進本部長2022年3月同社取締役製造本部・商品統括本部・マーケティング本部管掌(現任)2024年3月株式会社琉球コメダ代表取締役社長(現任) |
取締役 |
1964年1月1日
|
1987年4月株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行1996年1月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社1999年4月株式会社インテラセットディレクター2000年4月CRIMSONVENTURESLLPプリンシパル2002年1月株式会社キャピタルアーツディレクター2004年5月株式会社サミーネットワークス取締役2008年6月株式会社セガ執行役員新規事業本部長2011年6月セガサミーホールディングス株式会社執行役員グループ代表室長2013年4月サミー株式会社上級執行役員コーポレート本部長2014年10月カドカワ株式会社(現株式会社KADOKAWA)執行役員管理本部長2017年5月当社管理本部長2017年5月株式会社コメダ常務取締役経営戦略本部長2018年3月同社常務取締役経営戦略本部長兼新規事業本部長2018年5月当社取締役管理本部長2018年11月客美多好食股份有限公司(台灣客美多股份有限公司)董事長2020年5月株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスCSO2020年7月同社専務執行役員CSO金融カンパニー準備室責任者株式会社UCS代表取締役2020年9月株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス取締役兼専務執行役員CSO兼CFO金融カンパニー準備室責任者2021年4月同社取締役兼専務執行役員CSO2021年7月株式会社ドン・キホーテ監査役2022年9月株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスCAO(グローバル)2023年11月株式会社コメダ取締役人事総務本部管掌2023年12月同社取締役人事総務本部・社長室管掌2024年3月同社取締役人事総務本部・カスタマーリレーション本部・社長室管掌(現任)2024年4月株式会社琉球コメダ取締役(現任)2024年5月当社取締役(現任) |
取締役 |
1967年12月3日
|
1990年4月伊藤忠商事株式会社入社1997年4月ダノンインターナショナルブランズジャパン株式会社へ出向2000年8月タリーズコーヒージャパン株式会社事業開発部長2001年3月同社取締役事業開発部長2002年3月同社常務取締役2005年6月コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社取締役社長2006年3月同社代表取締役社長2014年2月株式会社ホットランド取締役スイーツ&カフェ事業本部長2015年12月同社取締役海外事業室長2018年1月スターバックスコーヒージャパン株式会社サイレンリテイル統括オフィサー2019年8月同社店舗開発統括オフィサー兼サイレンリテイル統括オフィサー2023年5月当社取締役(現任)株式会社コメダ取締役新規事業本部・カスタマーリレーション本部管掌2023年8月台灣客美多股份有限公司董事(現任)PTKOMEDACOFFEEINDONESIA取締役(現任)2023年12月株式会社コメダ取締役海外・ライセンス事業本部・カスタマーリレーション本部管掌2024年3月同社取締役海外・ライセンス事業本部管掌(現任) |
取締役(監査等委員) |
1962年5月5日
|
1985年9月青山監査法人入所1988年7月公認会計士登録1991年10月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行1999年7月青山監査法人入所2000年7月中央青山監査法人社員就任2002年7月同法人代表社員就任2006年9月あらた監査法人(現Pw CJapan 有限責任監査法人)パートナー2022年7月株式会社インフォメーション・ディベロプメント社外取締役2023年3月株式会社イトーキ社外監査役(現任)2023年5月当社社外取締役(監査等委員)(現任)2023年6月株式会社IDホールディングス社外取締役(現任) |
取締役(監査等委員) |
1953年10月14日
|
1976年4月富士ゼロックス株式会社入社1990年1月株式会社日本総合研究所入社2001年6月株式会社ポッカコーポレーション(現ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社)取締役企画室長2003年4月同社専務取締役2005年12月同社代表取締役社長2011年6月同社代表取締役会長2012年3月同社代表取締役社長2014年1月同社取締役相談役2015年6月愛知電機株式会社社外監査役2015年8月株式会社インターアクション社外取締役2019年5月当社社外取締役(監査等委員)(現任)2020年3月横浜ゴム株式会社社外取締役2021年6月シダックス株式会社社外取締役 |
取締役(監査等委員) |
1985年6月7日
|
2012年12月愛知県弁護士会弁護士登録2013年1月しょうぶ法律事務所(現弁護士法人しょうぶ法律事務所)入所(現任)2015年10月名古屋大学大学院法学研究科非常勤講師2016年3月日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター幹事(現任)2016年9月名古屋市北区地域環境審議会委員2022年5月当社社外取締役(監査等委員)(現任)2023年5月株式会社コメダ監査役(現任) |
取締役(監査等委員) |
1963年3月12日
|
1985年4月株式会社フジテレビジョン入社1987年4月フリーアナウンサー2019年9月株式会社ジェム・ボックス代表取締役社長(現任)2022年4月淑徳大学非常勤講師(現任)2024年5月当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング