他社比較
チヨダ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役社長(代表取締役) |
1958年12月1日
|
1991年10月 当社入社 2016年6月 当社中部地区本部長 2017年3月 当社グローバルブランド統括部長 2018年2月 当社関東営業本部長 2020年6月 当社執行役員関東地区店舗運営本部長 2021年5月 当社代表取締役社長就任(現任) 2024年2月 トモエ商事㈱取締役会長就任(現任) |
取締役管理本部長兼総務部長経営企画部管掌グループ事業推進担当 |
1969年4月12日
|
2014年5月 当社入社 2014年6月 当社広報・IR室長 2018年2月 当社経営企画室長 2019年3月 当社経理部長 2019年4月 当社財務本部経理部長兼経営企画室長 2021年6月 当社執行役員経営企画室兼広報・IR室長 2022年5月 当社取締役就任(現任) 2022年5月 当社企画財務本部長 2023年6月 当社管理本部長兼総務部長兼広報・IR室管掌 2024年4月 チヨダ物産㈱取締役就任(現任) 2024年5月 当社管理本部長兼総務部長経営企画部管掌 |
取締役店舗運営統括本部長 |
1967年12月14日
|
1986年4月 当社入社 2017年6月 当社九州地区本部長 2019年8月 当社ディストリビューター部長 2022年6月 当社執行役員店舗運営部長 2023年6月 当社執行役員店舗運営本部長 2024年5月 当社取締役就任(現任) 2024年5月 当社店舗運営統括本部長(現任) |
取締役 |
1962年5月22日
|
1985年4月 ㈱博報堂入社 1990年6月 当社入社 1999年5月 当社取締役就任 2001年5月 ㈱マックハウス常務取締役営業部長 2003年5月 同社専務取締役営業本部長 2009年5月 同社代表取締役社長就任 2013年4月 ㈲大知代表取締役社長就任(現任) 2013年5月 当社代表取締役社長就任 2016年8月 ㈱コスモポリタン代表取締役社長就任(現任) 2019年3月 当社代表取締役社長退任 2020年5月 ㈱マックハウス取締役相談役 2021年5月 同社取締役会長 2022年6月 当社上席顧問 2023年4月 ㈱マックハウス代表取締役会長兼社長就任 2023年5月 当社取締役就任(現任) |
取締役 |
1962年2月11日
|
1980年4月 ㈱東海銀行(現在㈱三菱UFJ銀行)入行 2002年1月 ㈱UFJ銀行(現在㈱三菱UFJ銀行)上席調査役 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現在㈱三菱UFJ銀行)上席調査役 2010年6月 ㈱三菱UFJインフォメーションテクノロジー取締役執行役員 2013年12月 ㈱野村総合研究所入社 2016年4月 同社IT基盤イノベーション事業本部グローバルIT基盤推進部部長 2018年4月 同社金融ソリューション事業本部統括部長 2021年5月 当社取締役就任(現任) 2021年5月 東京デジタルアイディアーズ㈱エグゼクティブパートナー 2022年3月 ㈱トレンドソリューションズ顧問(現任)イーテクノロジー㈱顧問(現任) |
取締役 |
1957年8月17日
|
1981年4月 三菱商事㈱入社アパレル部営業職 2004年3月 ㈱ライフギアコーポレーション取締役 2016年7月 外与㈱取締役COO 2018年4月 ㈱アイサーパス代表取締役社長(現任) 2022年10月 ㈱クライマー取締役(現任) 2023年5月 当社取締役就任(現任) |
取締役 |
1980年12月17日
|
2005年4月 ㈱野村総合研究所入社 2007年9月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2010年10月 ㈱産業革新機構入社 2013年3月 いちごアセットマネジメント㈱入社 2016年5月 いちご不動産投資顧問㈱(現在いちご投資顧問㈱)社外取締役 2022年11月 いちごアセットマネジメント・インターナショナル執行役員(現任) 2023年5月 当社取締役就任(現任) |
取締役 |
1973年2月7日
|
1995年4月 伊藤忠商事㈱入社アパレル部門 1998年1月 日本ヘラルド映画㈱入社 2003年7月 同社取締役 2005年7月 ブーズ・アレン・ハミルトン㈱入社 2011年9月 バーバリー・ジャパン㈱入社 2013年11月 ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス㈱入社 2016年8月 BACソリューションズ入社同社取締役 2020年7月 Pw Cコンサルティング(同)入社 2022年3月 フロンティア・マネジメント㈱入社経営執行支援部門マネージング・ディレクター(現任) 2023年5月 当社取締役就任(現任) |
常勤監査役 |
1964年1月2日
|
1983年3月 札幌アキレス㈱入社 1986年5月 当社入社 2023年6月 当社内部監査室長 2024年5月 当社常勤監査役就任(現任) |
監査役 |
1962年7月24日
|
1997年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2003年1月 山中総合法律事務所開設 2008年4月 ルネス総合法律事務所入所(現任) 2012年5月 当社監査役就任(現任) 2015年6月 システム・ロケーション㈱社外監査役(現任) 2018年6月 エース証券㈱社外取締役 2020年2月 トーセイ㈱社外取締役 |
監査役 |
1958年4月28日
|
1984年10月 監査法人太田哲三事務所(現在EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年11月 マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役社長(現任) 2007年1月 宇佐美公認会計士事務所所長(現任) 2012年4月 国立大学法人政策研究大学院大学監事 2014年6月 東京海上プライベートリート投資法人監督役員(現任) 2019年6月 東芝機械㈱(現在芝浦機械㈱)社外取締役 2020年5月 当社監査役就任(現任) 2020年10月 産業ファンド投資法人監督役員(現任) 2023年6月 カルビー㈱社外監査役(現任) |
エービーシー・マート 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役社長(代表取締役) |
1965年12月6日
|
1988年4月 シヤチハタ東京商事株式会社(現シヤチハタ株式会社)入社 1991年4月 当社入社 2000年6月 当社取締役営業本部長 2004年3月 当社常務取締役営業本部長 2007年3月 当社代表取締役社長(現任) |
常務取締役営業本部長 |
1974年8月13日
|
1999年12月 当社入社 2014年5月 当社取締役海外事業担当 2015年1月 当社取締役海外事業担当生産管理担当 2018年4月 La Crosse Footwear ,Inc .,President (現任) 2021年6月 当社取締役事業開発担当 2023年10月 当社取締役営業本部長 2024年4月 当社常務取締役営業本部長(現任) |
取締役総務人事担当店舗開発担当財務経理担当物流担当 |
1963年7月6日
|
1992年10月 株式会社アミックス入社 1996年12月 当社入社 2007年5月 当社取締役販売促進部長 2009年4月 当社取締役人事戦略担当 2016年2月 当社取締役営業担当店舗開発担当 2019年7月 当社取締役財務経理担当総務人事担当店舗開発部長 2022年12月 当社取締役総務人事担当店舗開発担当財務経理担当物流担当(現任) |
取締役商品開発担当販売促進担当生産管理担当 |
1968年9月4日
|
1989年4月 株式会社ブティック武生入社 1991年5月 当社入社 2009年5月 当社取締役商品開発部長 2015年1月 当社取締役商品開発担当販売促進担当 2019年10月 当社取締役商品開発担当販売促進担当生産管理担当(現任) |
取締役経営企画室長 |
1971年11月3日
|
1995年4月 イトキン株式会社入社 2001年3月 当社入社 2001年6月 当社GALLOP有楽町店店長 2003年8月 当社ライセンス推進部所属 2008年2月 当社経理部所属 2015年1月 当社経理部長 2022年5月 当社取締役経理部長 2022年12月 当社取締役経営企画室長(現任) |
取締役(常勤監査等委員) |
1949年5月15日
|
1974年4月 月星化成株式会社(現株式会社ムーンスター)入社 2008年4月 コンバースフットウエア株式会社(現コンバースジャパン株式会社)取締役営業統括本部本部長 2011年6月 コンバースフットウエア株式会社(現コンバースジャパン株式会社)取締役退任 2016年5月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1964年2月28日
|
1987年4月 富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社 1999年7月 株式会社プロモーション設立代表取締役社長 2016年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年7月 株式会社プロモーションホールディングス代表取締役(現任)株式会社プロモーション代表取締役会長(現任) |
取締役(監査等委員) |
1946年4月28日
|
1971年4月 株式会社フジテレビジョン入社 2007年6月 株式会社フジテレビジョン代表取締役社長 2008年10月 株式会社フジ・メディア・ホールディングス代表取締役社長 2013年6月 株式会社フジ・メディア・ホールディングス取締役副会長 2019年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング