他社比較
十六フィナンシャルグループ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長(代表取締役) |
1956年12月23日
|
1979年4月 株式会社十六銀行入行 1998年4月 同人事部長 2004年6月 同常務取締役 2009年6月 同専務取締役(代表取締役) 2013年9月 同取締役頭取(代表取締役) 2021年6月 同取締役会長兼頭取(代表取締役) 2021年10月 当社取締役会長(代表取締役)(現職) 2021年10月 株式会社十六銀行取締役会長(代表取締役) |
取締役社長(代表取締役) |
1957年4月4日
|
1980年4月 株式会社十六銀行入行 2005年4月 同高山支店長 2008年6月 同取締役名古屋支店長 2012年4月 同取締役名古屋営業部長 2013年6月 同常務取締役事務部長 2013年9月 同常務取締役 2014年6月 同取締役副頭取(代表取締役) 2021年10月 当社取締役社長(代表取締役)(現職) 2021年10月 株式会社十六銀行取締役(現職) |
取締役副社長 |
1963年9月19日
|
1987年4月 株式会社十六銀行入行 2017年6月 同執行役員経営管理部長 2018年6月 同取締役執行役員経営管理部長 2019年6月 同取締役執行役員経営企画部長 2020年6月 同取締役常務執行役員 2021年10月 当社取締役副社長(現職) 2021年10月 株式会社十六銀行取締役頭取(代表取締役) |
取締役専務執行役員グループ営業統括部長 |
1963年1月7日
|
1985年4月 株式会社十六銀行入行 2016年6月 同常務執行役員愛知営業本部長 2017年6月 同取締役常務執行役員愛知営業本部長 2019年4月 同取締役常務執行役員営業統括本部長 2021年4月 同取締役常務執行役員営業支援本部長 2021年10月 当社取締役専務執行役員グループ営業統括 2021年10月 十六リース株式会社取締役社長 |
取締役常務執行役員グループリスク統括部長 |
1964年9月4日
|
1988年4月 株式会社十六銀行入行 2021年10月 当社執行役員グループ経営監査部長 2021年10月 株式会社十六銀行執行役員業務監査部長 2022年6月 当社取締役常務執行役員 2022年6月 株式会社十六銀行取締役常務執行役員 |
取締役執行役員サステナビリティ統括室長 |
1972年8月30日
|
1995年4月 株式会社十六銀行入行 2023年6月 当社執行役員サステナビリティ統括室長 2023年6月 株式会社十六銀行執行役員サステナビリテ 2024年6月 当社取締役執行役員サステナビリティ統括 |
取締役 |
1967年7月3日
|
1989年10月 報道・情報番組キャスターとして活動開始 2010年4月 事業創造大学院大学客員教授(現職) 2015年4月 新潟大学非常勤講師(現職) 2020年6月 株式会社十六銀行取締役 2021年10月 当社取締役(現職) |
取締役 |
1963年3月11日
|
1988年4月 明治生命保険相互会社(現・明治安田生命 2017年4月 明治安田生命保険相互会社 2018年4月 同執行役 2019年4月 同常務執行役 2020年4月 同常務執行役グループ・チーフ・ 2021年4月 同常務執行役グループCRO 2023年6月 当社取締役(現職) 2024年4月 明治安田生命保険相互会社 |
取締役(監査等委員) |
1965年8月30日
|
1988年4月 株式会社十六銀行入行 2019年6月 同執行役員岡崎支店長 2020年10月 十六ビジネスサービス株式会社取締役社長 2021年10月 株式会社十六銀行常勤監査役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現職) |
取締役(監査等委員) |
1954年11月3日
|
1985年4月 弁護士登録 1985年4月 石原法律事務所(現・石原総合法律事務所) 2011年8月 石原総合法律事務所所長(現職) 2018年6月 株式会社十六銀行監査役 2021年10月 当社取締役(監査等委員)(現職) |
取締役(監査等委員) |
1968年3月9日
|
1990年4月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人 1995年4月 公認会計士登録 1999年1月 柘植公認会計士事務所所長(現職) 2007年6月 株式会社ラ・ヴィーダプランニング 2021年10月 当社取締役(監査等委員)(現職) |
大垣共立銀行 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長(代表取締役) |
1956年12月7日
|
1979年4月 大垣共立銀行入社 2006年5月 経営管理部長 2009年4月 各務原支店長 2011年5月 総合企画部長 2011年6月 取締役総合企画部長 2017年6月 常務取締役総合企画部長 2018年5月 常務取締役 2018年6月 専務取締役 2019年6月 取締役頭取 2024年6月 取締役会長(現職) |
取締役頭取(代表取締役) |
1959年11月28日
|
1982年4月 大垣共立銀行入社 2000年5月 一宮南支店長 2002年5月 則武支店長 2005年3月 県庁前支店長 2007年5月 業務開発部長 2010年5月 羽島支店長 2012年5月 岐阜支店長 2013年4月 執行役員岐阜支店長 2014年6月 株式会社OKBフロント社長 2015年6月 株式会社明星社長 2019年6月 常務取締役 2024年6月 取締役頭取(現職) |
取締役常務執行役員 |
1980年2月16日
|
2003年4月 オリックス株式会社入社 2011年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ(株式会社みずほ銀行・みずほ信託銀行株式会社)入社 2014年5月 大垣共立銀行入社名古屋支店副支店長 2016年5月 執行役員名古屋支店長 2017年6月 取締役名古屋支店長 2018年5月 取締役愛知法人営業部長 2018年6月 常務取締役愛知法人営業部長 2019年5月 常務取締役 2024年6月 取締役常務執行役員(現職) |
取締役常務執行役員総合企画部長 |
1964年6月23日
|
1987年4月 大垣共立銀行入社 2008年5月 株式会社共立総合研究所(現株式会社OKB総研)副社長 2011年5月 大垣共立銀行名古屋支店副支店長 2013年5月 勝川支店長 2015年5月 執行役員株式会社共立総合研究所(現株式会社OKB総研)社長 2017年6月 大垣共立銀行取締役 2020年6月 統括執行役員 2021年5月 統括執行役員総合企画部長 2024年6月 取締役常務執行役員総合企画部長(現職) |
取締役常務執行役員関連事業部長 |
1964年9月23日
|
1987年4月 大垣共立銀行入社 2015年4月 関連事業部部長代理 2016年5月 市場金融部長 2017年5月 執行役員市場金融部長 2021年4月 関連事業部付部長 2021年5月 関連事業部長 2021年6月 統括執行役員関連事業部長 2024年6月 取締役常務執行役員関連事業部長(現職) |
取締役常務執行役員営業統轄部長 |
1964年3月9日
|
1986年4月 大垣共立銀行入社 2007年5月 おがせ支店長 2010年4月 北方支店長 2012年5月 桑名支店長 2015年5月 審査部長兼審査部経営革新サポートセンター所長 2018年5月 執行役員支店部長 2019年5月 執行役員法人営業部長 2020年5月 株式会社OKB信用保証社長 2023年5月 大垣共立銀行営業支援部長 2023年6月 統括執行役員営業支援部長 2024年5月 統括執行役員営業統轄部長 2024年6月 取締役常務執行役員営業統轄部長(現職) |
取締役 |
1951年3月21日
|
1974年4月 大蔵省入省 2006年10月 財務省理財局長 2007年7月 同省大臣官房長 2008年7月 同省主計局長 2009年7月 同省財務事務次官 2010年12月 株式会社読売新聞グループ本社監査役 2012年12月 内閣官房参与 2014年6月 日本たばこ産業株式会社取締役会長 2015年6月 大垣共立銀行取締役(現職) 2020年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社社外取締役(監査等委員)(現職) |
取締役 |
1955年4月13日
|
1975年12月 日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)入会 1990年 岐阜県スポーツ栄誉賞受賞 1992年 JLPGAツアー永久シード獲得 1994年 岐阜県県民栄誉賞受賞 2012年3月 岐阜県教育委員 2015年6月 株式会社ゴールドウイン社外取締役(現職) 2019年1月 日本プロゴルフ殿堂入り 2020年6月 大垣共立銀行取締役(現職) |
取締役 |
1967年5月28日
|
1992年4月 財団法人日本不動産研究所入所 2000年11月 株式会社リクルート住宅総合研究所(現Suumo リサーチセンター)主任研究員 2010年4月 麗澤大学経済学部・大学院経済学研究科教授 2016年4月 日本大学スポーツ科学部教授 2018年4月 金融庁金融研究センター特別研究員 2021年11月 アールエムトラスト株式会社社外取締役(現職) 2022年4月 株式会社propertytechnologies社外取締役(現職) 2022年11月 一般社団法人次世代まちづくりスクール・地域未来創造大学校代表理事・校長(現職) 2023年4月 一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科教授(現職) 2024年6月 大垣共立銀行取締役(現職) |
常勤監査役 |
1963年3月12日
|
1985年4月 大垣共立銀行入社 2006年5月 瀬戸支店長 2008年5月 尾頭橋支店長 2010年5月 大阪支店長 2012年10月 秘書室長 2014年5月 業務監査部長 2015年5月 事務集中部長 2017年1月 勝川支店長 2019年5月 営業支援部長 2021年5月 秘書室付部長 2021年6月 常勤監査役(現職) |
常勤監査役 |
1967年3月7日
|
1989年4月 大垣共立銀行入社 2008年4月 東京事務所長 2012年8月 多治見支店長 2014年4月 多治見支店長兼公務金融部岐阜県プロジェクト課公務推進役 2014年5月 秘書室長 2020年5月 総務部長 2024年5月 秘書室付部長 2024年6月 常勤監査役(現職) |
監査役 |
1958年2月25日
|
1981年4月 株式会社富士銀行入行 2004年3月 株式会社みずほコーポレート銀行ALM部欧州資金室長 2008年4月 同行兜町証券営業部長 2009年4月 みずほ証券株式会社執行役員投資銀行グループ担当 2010年4月 日本精工株式会社理事 2011年6月 同社執行役 2013年6月 同社執行役常務CSR本部長 2018年4月 同社理事 2018年6月 大崎再開発ビル株式会社代表取締役社長 2022年6月 大垣共立銀行監査役(現職) |
監査役 |
1956年2月19日
|
1981年4月 東邦瓦斯株式会社入社 1999年6月 同社企画部技術・調査マネジャー 2000年6月 同社生産計画部第一企画マネジャー 2003年6月 同社生産計画部長 2006年6月 同社企画部長 2009年6月 同社執行役員 2011年6月 同社常務執行役員 2012年6月 同社取締役常務執行役員 2015年6月 同社取締役専務執行役員 2016年6月 同社代表取締役社長執行役員 2021年6月 同社代表取締役会長(現職) 2024年6月 大垣共立銀行監査役(現職) |
あいちフィナンシャルグループ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長グループ戦略部担当 |
1958年1月1日
|
1980年4月㈱中央相互銀行入行(現㈱愛知銀行)2010年6月同行事務統括部長2013年6月同行取締役業務監査部長2015年6月同行取締役証券外国部長2017年6月同行常務取締役2019年6月同行取締役頭取(現職)2022年10月当社代表取締役社長(現職) |
代表取締役副社長監査部担当 |
1961年4月14日
|
1984年4月㈱中京相互銀行入行(現㈱中京銀行)2015年6月同行執行役員名古屋営業第三本部長2017年6月同行取締役執行役員2019年6月同行取締役常務執行役員2021年4月同行取締役頭取(現職)2022年10月当社代表取締役副社長(現職) |
取締役コンプライアンス・リスク統括部、人事戦略部担当 |
1959年2月15日
|
1981年4月㈱中央相互銀行入行(現㈱愛知銀行)2014年6月同行コンプライアンス統括部長2016年6月同行取締役コンプライアンス・リスク統括部長2017年6月同行取締役監査部長2019年6月同行常務取締役2021年6月同行専務取締役(現職)2022年10月当社取締役(現職) |
取締役事務システム統括部担当 |
1961年10月5日
|
1985年4月㈱中央相互銀行入行(現㈱愛知銀行)2015年6月同行経営管理部長2017年6月同行執行役員総合企画部長2019年6月同行執行役員事務統括部長2020年6月同行取締役2022年6月同行常務取締役(現職)2022年10月当社取締役(現職) |
取締役合併推進部担当 |
1962年12月15日
|
1985年4月㈱中京相互銀行入行(現㈱中京銀行)2011年6月同行執行役員総合企画部長2012年6月同行執行役員2013年5月同行執行役員事務統括部長2014年5月同行執行役員営業統括部長2015年10月同行執行役員2016年3月同行執行役員リスク統括部長2018年4月同行執行役員総合企画部長2019年6月同行常務執行役員総合企画部長2021年12月同行常務執行役員2022年10月同行取締役常務執行役員総合企画部長(現職)2022年10月当社取締役(現職) |
取締役営業戦略部、与信企画部担当 |
1963年12月30日
|
1986年4月㈱中央相互銀行入行(現㈱愛知銀行)2017年6月同行経営管理部長2018年6月同行執行役員経営管理部長2020年6月同行執行役員コンプライアンス・リスク統括部長2021年6月同行取締役2022年10月当社取締役(現職)2024年6月同行常務取締役(現職) |
取締役経営企画部担当 |
1964年10月16日
|
1987年4月㈱中央相互銀行入行(現㈱愛知銀行)2017年6月同行証券外国部長2018年6月同行執行役員証券外国部長2019年6月同行執行役員総合企画部長2022年6月同行取締役2022年10月当社取締役(現職)2024年6月同行常務取締役(現職) |
取締役総務部担当、人事戦略部副担当 |
1967年8月20日
|
1986年4月㈱中京相互銀行入行(現㈱中京銀行)2017年5月同行総合企画部長2018年4月同行大曽根支店長2018年10月同行大曽根支店長兼営業統括部主席推進役2021年1月同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営業統括部主席推進役2021年4月同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営業推進部営業店支援グループ主席推進役2021年11月同行大曽根支店長兼上飯田支店長2021年12月同行執行役員総合企画部長2022年10月同行取締役執行役員2022年10月当社取締役(現職)2023年6月同行取締役執行役員人事部長2023年10月同行取締役執行役員(現職) |
取締役営業戦略部担当 |
1965年4月12日
|
1988年4月㈱中央相互銀行入行(現㈱愛知銀行)2018年10月同行法人営業部長2019年6月同行執行役員法人営業部長2021年6月同行執行役員証券外国部長2022年6月同行上席執行役員営業統括部長2022年10月同行上席執行役員営業企画部長2022年10月当社業務統括部担当部長2023年6月同行取締役営業本部長(現職)2023年6月当社業務統括部長2024年4月当社営業戦略部長2024年6月当社取締役(現職) |
取締役監査等委員(常勤) |
1961年12月18日
|
1985年4月㈱中央相互銀行入行(現㈱愛知銀行)2014年6月同行経営管理部副部長2020年6月同行取締役(監査等委員)(現職)2022年10月当社取締役(監査等委員)(現職) |
取締役監査等委員 |
1955年1月28日
|
1990年4月最高裁判所司法研修所入所1992年3月最高裁判所司法研修所退所1992年4月弁護士登録1992年4月不二法律事務所入所1997年3月不二法律事務所退所1997年4月江本法律事務所開設(現職)2007年10月名古屋家庭裁判所家事調停官(非常勤裁判官)2009年9月名古屋家庭裁判所家事調停官(非常勤裁判官)退任2016年4月愛知県弁護士会監事2017年3月愛知県弁護士会監事退任2018年6月愛知銀行取締役(監査等委員)2022年10月愛知銀行取締役(監査等委員)退任2022年10月当社取締役(監査等委員)(現職) |
取締役監査等委員 |
1950年1月11日
|
1973年4月名古屋鉄道株式会社入社2000年6月同社東京支社長2004年6月同社取締役関連事業部部長2005年7月同社取締役鉄道事業本部副本部長兼企画管理部長2006年7月同社取締役経営企画部長2007年6月同社常務取締役2009年6月同社専務取締役2010年6月同社専務取締役鉄道事業本部長2011年6月同社代表取締役副社長2012年6月名鉄運輸株式会社代表取締役副社長2013年6月同社代表取締役社長2016年6月同社相談役2017年6月同社相談役退任2019年6月中京銀行社外取締役2022年10月中京銀行社外取締役退任2022年10月当社取締役(監査等委員)(現職) |
取締役監査等委員 |
1959年9月16日
|
1982年4月名古屋国税局入局2015年7月大垣税務署署長2016年7月名古屋国税局調査部調査開発課長2017年7月同総務部会計課長2018年7月同総務部次長2019年7月名古屋中税務署署長2020年8月税理士登録、村田知英子税理士事務所所長(現職)2022年6月愛知銀行取締役(監査等委員)2022年10月愛知銀行取締役(監査等委員)退任2022年10月当社取締役(監査等委員)(現職)2023年6月キムラユニティー株式会社社外監査役(現職) |
取締役監査等委員 |
1958年4月24日
|
1981年4月株式会社インテック入社2013年4月株式会社インテック執行役員第二金融ソリューション事業本部長2018年4月株式会社インテック常務執行役員中部地区本部長2019年4月株式会社インテック常務執行役員北陸産業事業本部長2021年4月株式会社インテック顧問2021年6月株式会社インテック常勤監査役2022年10月当社取締役(監査等委員)(現職)2023年3月株式会社インテック常勤監査役退任2023年3月株式会社インテックソリューションパワー顧問2024年3月株式会社インテックソリューションパワー顧問退任 |
取締役監査等委員 |
1961年1月21日
|
1983年4月名古屋テレビ放送(株)入社2004年2月同執行役員・局長制度・ERP担当2011年6月同営業局営業局長代理(局長)2013年3月同経営戦略室経営戦略室長代理(局長)2016年6月(株)名古屋テレビ事業専務取締役(在籍出向)名古屋テレビ放送(株)人事部兼務2019年7月(株)名古屋テレビ事業取締役2021年7月(株)名古屋テレビ事業顧問2022年2月オフィス板倉麻子(特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所)開業2023年6月当社取締役(監査等委員)(現職) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング