他社比較
ニチコン 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長CEO |
1941年1月11日
|
1963年3月 当社入社 1978年2月 ニチコン(アメリカ)コーポレーション代表取締役 1983年6月 当社取締役 1983年12月 当社国際部長 1995年7月 当社大野工場長兼海外営業担当 1997年6月 当社常務取締役 1998年6月 当社代表取締役社長 2003年6月 当社代表取締役社長執行役員社長 2007年6月 当社代表取締役会長執行役員会長 2013年6月 当社代表取締役会長CEO(現任) |
代表取締役社長COO |
1968年1月6日
|
1991年4月 当社入社 2003年1月 当社東日本営業本部東京支店第一販売部副部長当社営業本部海外営業本部部長 2004年1月 ニチコン(台湾)カンパニーリミテッド総経理 2004年2月 ニチコン(台湾)カンパニーリミテッド董事長当社中華圏営業統括 2011年6月 ニチコン(香港)リミテッド董事長当社執行役員 2014年1月 当社コンデンサ事業本部長当社代表取締役社長COO(現任) 2020年7月 |
取締役上席執行役員専務経理本部長 |
1960年12月5日
|
1983年4月 当社入社 1990年3月 ニチコン(香港)リミテッドマネージャー 2003年6月 当社IR室長 2004年8月 当社管理本部経理部長兼IR室長 2004年12月 当社管理本部経理部長 2006年6月 当社執行役員 2007年6月 当社取締役(現任) 2008年7月 当社執行役員常務 2010年2月 当社IR室長 2013年10月 当社経理本部長(現任) 2015年7月 当社上席執行役員常務 2017年7月 当社執行役員専務 2018年9月 当社広報・IR室長 2023年7月 当社上席執行役員専務(現任) |
取締役執行役員専務企画本部長兼サステナビリティ推進室長 |
1957年12月18日
|
1980年4月 パイオニア株式会社入社 2001年4月 パイオニアヨーロッパエヌブイ取締役経営企画部長 2005年5月 パイオニアエレクトロニクスドイツランドゲー・エム・ベー・ハー代表取締役社長 2009年12月 当社入社生産本部生産管理部副部長 2010年10月 当社企画本部副本部長 2011年5月 当社企画本部長(現任) 2011年7月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役(現任) 2015年7月 当社執行役員常務 2017年7月 当社上席執行役員常務 2022年2月 当社サステナビリティ推進室長(現任) 2023年7月 当社執行役員専務(現任) |
取締役 |
1947年8月15日
|
1981年4月 九州大学応用力学研究所助教授 1990年5月 同大学工学部教授 1993年4月 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻教授 1996年7月 同大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設長 2001年4月 同大学国際融合創造センター長 2004年4月 同大学副学長(産学連携・知財担当) 2005年4月 同大学国際イノベーション機構長 2012年4月 同大学名誉教授(現任)龍谷大学特別任用教授 2012年6月 当社取締役(現任) 2013年4月 四国大学・四国大学短期大学部学長(現任) 2016年6月 阿波製紙株式会社取締役(現任) |
取締役 |
1949年10月1日
|
1972年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2005年6月 同行常務取締役兼常務執行役員 2006年4月 同行取締役兼専務執行役員株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 2007年4月 株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員法人部門統括責任役員 2010年4月 日興コーディアル証券株式会社代表取締役会長 2011年4月 SMBC日興証券株式会社代表取締役会長 2015年6月 橋本総業ホールディングス株式会社取締役(現任) 2016年3月 三井海洋開発株式会社取締役 2016年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 スターツコーポレーション株式会社監査役(現任) |
取締役 |
1952年7月21日
|
1975年4月 大蔵省(現財務省)入省 2007年7月 財務省主税局長 2009年7月 国税庁長官 2010年7月 国税庁長官退官 2011年1月 株式会社証券保管振替機構専務取締役 2011年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 トヨタ自動車株式会社取締役 2014年3月 キヤノン株式会社取締役 2015年3月 四季株式会社取締役(現任) 2015年7月 株式会社証券保管振替機構取締役兼代表執行役社長 2019年4月 株式会社証券保管振替機構取締役 2019年6月 トヨタ自動車株式会社常勤監査役 2023年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1981年2月6日
|
2007年12月 大阪弁護士会弁護士登録弁護士法人関西法律特許事務所入所 2014年1月 同法人パートナー弁護士(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) |
常勤監査役 |
1959年9月7日
|
1982年4月 当社入社 1988年8月 ニチコン(シンガポール)プライベートリミテッドマネージャー 2003年6月 当社営業本部海外営業部長代理 2004年11月 当社電源センター管理部長 2007年4月 ニチコン(香港)リミテッド董事総経理 2008年11月 当社東アジア販売統括 2009年6月 当社取締役当社執行役員 2011年5月 当社生産本部長 2011年7月 当社執行役員常務 2012年10月 ニチコン製箔株式会社代表取締役社長 2013年6月 当社代表取締役社長COO 2023年6月 当社特別顧問 2024年6月 当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1966年1月8日
|
1990年4月 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行 2001年1月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2004年12月 みずほコーポレートアジア(香港)リミテッド資本市場部長 2015年4月 株式会社みずほ銀行ポートフォリオマネジメント部米州室長 2018年5月 当社入社コンデンサ事業本部統括部長 2019年9月 当社内部監査室長 2024年6月 当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1946年10月7日
|
1972年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)入社 1995年4月 同社マルチメディア推進室長 1997年4月 同社パナソニックヨーロッピアンラボラトリーズゲー・エム・ベー・ハー副社長 1999年9月 同社海外RD推進センター所長 2004年10月 立命館大学COE推進機構教授 2008年4月 同大学立命館グローバル・イノベーション研究機構教授 2009年4月 同大学研究部長 2012年4月 同大学大学産学官連携戦略本部副本部長 2018年6月 当社補欠監査役 2020年4月 立命館大学総合科学技術研究機構上席研究員 2020年6月 当社常勤監査役(現任) |
監査役 |
1949年7月18日
|
1973年4月 株式会社読売新聞社入社 2007年6月 株式会社読売新聞東京本社執行役員制作局長 2009年6月 同社取締役編集局長 2011年6月 讀賣テレビ放送株式会社専務取締役 2013年6月 同社取締役副社長 2014年6月 同社代表取締役副社長 2016年6月 同社代表取締役社長 2019年6月 同社代表取締役会長 2020年6月 同社最高顧問 2022年7月 当社顧問 2023年6月 当社監査役(現任) |
日本ケミコン 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長社長執行役員監査室担当 |
1959年4月1日
|
1983年4月 当社入社 2004年11月 技術センター固体技術部長 2006年4月 技術センター固体技術部長兼キャパシタ事業本部DLCAP設計部長 2006年10月 品質保証センター副センター長 2009年8月 品質保証センター長 2011年4月 品質保証本部品質保証センター長 2012年6月 取締役CQO兼品質保証本部長 2013年6月 取締役CTO兼技術本部長 2014年6月 上席執行役員CTO兼技術本部長 2016年4月 研究開発本部長兼製品事業統括固体デバイス事業担当 2018年6月 取締役 2019年6月 代表取締役社長兼社長執行役員兼監査室担当(現) |
取締役専務執行役員経理部担当経営戦略部担当デジタル戦略部担当 |
1959年7月3日
|
1984年4月 当社入社 2009年6月 材料事業本部事業企画部長 2014年4月 企画本部経理部長 2014年6月 執行役員 2016年6月 上席執行役員兼原価企画部・経理部担当兼経営戦略部副担当 2019年6月 IT業務改革部担当 2021年6月 取締役常務執行役員CFО 2021年6月 経理部・経営戦略部担当(現) 2023年6月 取締役専務執行役員CFО(現) 2023年10月 デジタル戦略部担当(現) |
取締役上席執行役員事業統括総統括 |
1965年12月25日
|
1984年4月 当社入社 2011年4月 生産本部モジュール生産企画部長 2018年6月 執行役員兼製品事業統括チップ形アルミ電解事業担当 2019年6月 上席執行役員(現) 2019年6月 製品事業統括総統括 2020年6月 ケミコン東日本㈱代表取締役社長(現) 2021年6月 事業統括総統括(現) 2023年6月 取締役(現) |
取締役 |
1955年4月2日
|
1980年4月 ㈱テレビ東京入社 2007年7月 同社報道局次長兼取材センター長 2009年6月 同社コンプライアンス統括局長 2010年10月 ㈱テレビ東京ホールディングスコンプライアンス局長 2012年6月 同社取締役法務・契約局担当兼㈱テレビ東京取締役 2014年6月 ㈱テレビ東京ホールディングス常務取締役法務・契約担当 2016年6月 同社常務取締役法務統括兼リスク管理委員会委員長兼情報セキュリティ統括責任者兼個人情報管理統括責任者 2017年6月 同社専務取締役法務統括兼リスク管理委員会委員長兼情報セキュリティ統括責任者兼個人情報管理統括責任者 2019年6月 同社内部監査室特別専門委員兼㈱テレビ東京制作監査役兼㈱テレビ東京ミュージック監査役 2021年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1955年7月24日
|
1979年4月 旭化成㈱入社 2012年4月 旭化成ケミカルズ㈱執行役員 2014年4月 同社取締役常務執行役員 2016年4月 旭化成㈱上席執行役員兼高機能ポリマー事業本部長 2017年4月 同社常務執行役員兼高機能ポリマー事業本部長 2018年4月 同社専務執行役員兼高機能ポリマー事業本部長 2019年4月 同社副社長執行役員マテリアル領域担当兼旭化成アドバンス㈱担当兼Asahi Kasei Europe Gmb H担当 2019年6月 同社取締役副社長執行役員マテリアル領域担当兼旭化成アドバンス㈱担当兼Asahi Kasei Europe Gmb H担当 2022年4月 同社取締役 2022年6月 同社顧問(現) 2023年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1976年5月6日
|
1999年4月 ㈱住友銀行入行 2000年10月 朝日アーサーアンダーセン㈱入社 2002年11月 野村證券㈱入社 2006年10月 モルガン・スタンレー証券㈱(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)入社 2009年2月 丸の内キャピタル㈱入社 2011年5月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱入社同社ディレクター 2015年1月 同社マネージングディレクター 2019年12月 同社取締役投資部門共同部門長(現) 2020年9月 ㈱ミツバ社外取締役 2023年12月 当社取締役(現) 2024年6月 曙ブレーキ工業㈱社外取締役(現) |
常勤監査役 |
1959年1月22日
|
1982年4月 当社入社 2014年3月 ケミコン岩手㈱代表取締役常務 2014年10月 同社代表取締役社長 2015年6月 当社執行役員 2015年7月 生産本部副本部長 2018年6月 上席執行役員兼製品事業統括副統括 2019年6月 ケミコン福島㈱代表取締役社長 2020年4月 ケミコン東日本㈱代表取締役社長 2020年6月 当社顧問 2021年6月 常勤監査役(現) |
常勤監査役 |
1963年9月3日
|
1988年4月 当社入社 2020年8月 当社監査室長 2024年6月 常勤監査役(現) |
監査役 |
1960年9月15日
|
1986年10月 監査法人朝日新和会計社入所(現有限責任あずさ監査法人) 1990年8月 公認会計士登録 2006年5月 同法人代表社員(パートナー) 2012年7月 同法人常務理事・大阪統括事務所第2事業部長 2021年7月 土居公認会計士事務所所長(現) 2022年6月 当社監査役(現) 2024年6月 神鋼鋼線工業㈱社外監査役(現) |
監査役 |
1958年4月3日
|
1981年10月 等松・青木監査法人入所(現有限責任監査法人トーマツ) 1985年3月 公認会計士登録 2013年6月 日本公認会計士協会東海会副会長 2013年7月 同協会理事 2014年10月 小川薫公認会計士事務所所長(現) 2017年6月 ㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング社外監査役(現㈱ジャパン・ティッシュエンジニアリング)(現) 2018年1月 仰星監査法人入所 2018年10月 同法人パートナー 2020年6月 ㈱ATグループ社外監査役 2024年6月 当社監査役(現) |
パナソニック デバイスSUNX 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
昭和32年8月3日
|
昭和55年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社パナソニック㈱デバイス社経理センター理事 平成25年1月 同社オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社経理センター理事パナソニックプレシジョンデバイス㈱代表取締役社長 平成25年4月 パナソニックオートモーティブ&インダストリアルシステムズヨーロッパ㈲副社長パナソニック㈱オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社カンパニー戦略室上席主管 平成26年1月 当社顧問当社代表取締役社長就任(現) 平成27年8月 |
専務取締役 経営管理担当、人事・総務担当、法務担当 |
昭和31年8月8日
|
昭和55年4月 松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社同社制御機器本部事業管理部長兼制御調達・生産管理部長 平成21年4月 当社監査役パナソニック㈱デバイス社経理センター制御機器ビジネスユニット経理グループマネージャー 平成22年6月 同社オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社制御機器事業部経理グループマネージャー当社監査役辞任 平成24年1月 当社常務取締役当社経営管理担当(現) 平成25年4月 当社法務担当(現)、CSRM担当当社専務取締役(現) 平成25年6月 当社人事・総務担当(現) 平成26年4月 |
専務取締役 Eco ・カスタム事業担当、生産担当、CSRM担当、環境・安全担当 |
昭和32年4月21日
|
昭和51年3月 松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社同社スイッチングデバイス事業部 平成21年4月 SSD商品部長兼事業部長付参事(半導体製造全般担当)兼制御機器本部長付MMプロジェクトアシスタントプロジェクトマネージャーパナソニック電工竜野㈱(現パナソニックデバイスSUNX竜野㈱)出向 平成22年1月 専務取締役同社代表取締役社長(現) 平成22年6月 当社取締役当社生産担当(現) 平成23年4月 当社Eco ・カスタム事業担当(現) 当社常務取締役当社専務取締役(現) 平成25年6月 当社CSRM担当(現)当社環境・安全担当(現) 平成27年6月 |
常務取締役 営業担当(兼)マーケティング統括部長 |
昭和33年3月7日
|
昭和57年3月 当社入社松下制御機器㈱(現パナソニックデバイス販売㈱)出向 平成18年4月 同社SCソリューション営業推進部Ai S営業開発グループ部長兼当社Ai S事業部副事業部長 平成21年4月 パナソニック電工制御㈱(現パナソニックデバイス販売㈱)出向同社FA営業部ソリューション営業開発部長兼当社センシング営業統括部長 平成22年10月 当社マーケティング統括部長(現)当社執行役員 平成24年7月 当社海外営業部長当社取締役 当社営業担当(現)当社常務取締役(現) 平成26年6月 |
常務取締役 プロセッシング機器事業担当(兼)プロセッシング機器事業部長(兼)東アジア事業推進室長 |
昭和40年3月12日
|
昭和60年4月 当社入社当社センサ事業部長 平成19年6月 当社中国事業統括部事業部長パナソニック電工SUNX蘇州㈲(現パナソニックデバイスSUNX蘇州㈲)出向 平成22年10月 当社執行役員パナソニック電工SUNX蘇州㈲(現パナソニックデバイスSUNX蘇州㈲)出向董事長(現) 平成23年7月 同社総経理当社プロセッシング機器事業部長 平成24年6月 (現)当社新規事業推進担当 平成26年7月 当社東アジア事業推進室長(現)当社常務取締役(現) 平成27年4月 当社経営企画担当当社プロセッシング機器事業担当 平成27年6月 (現) |
常務取締役 技術担当(兼)センシング事業担当(兼)コントローラ事業担当(兼)グローバルテクニカルサポート担当(兼)コントローラ事業部長 |
昭和33年4月19日
|
昭和57年4月 松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社上海松下電工自動化控制(有)(現パナソニック電工SUNX上海㈲)出向 平成16年7月 総経理パナソニック電工SUNX蘇州㈲(現パナソニックデバイスSUNX蘇州㈲)出向副総経理 平成23年12月 当社執行役員当社応用計測機器事業部長 平成26年4月 当社グローバルテクニカルサポート担当(現)当社常務取締役(現) 平成27年4月 当社技術担当(現)当社センシング&ネットワーク担当 平成27年6月 当社センシング事業担当(現)当社コントローラ事業担当(現) 平成28年4月 当社コントローラ事業部長(現) |
常務取締役 経営企画担当 |
昭和33年10月3日
|
昭和59年4月 松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社同社制御機器本部スタッフ事業戦略企画室長 平成20年4月 当社取締役パナソニック㈱デバイス社制御機器ビジネスユニット戦略企画室長 平成22年6月 同社デバイス社新規事業創出本部事業推進室長当社取締役退任 平成24年1月 パナソニック㈱オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社制御機器事業部スイッチングデバイスディビジョン長同社オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社メカトロニクス事業部経営戦略総括 平成25年1月 同社オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社カンパニー戦略室上席主管当社顧問 平成25年6月 当社取締役(現) 平成25年10月 |
取締役(非常勤) |
昭和22年3月20日
|
昭和44年7月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社同社第2販売部長 平成10年1月 豊田合成㈱入社(顧問)同社取締役 平成12年1月 同社常務取締役同社専務取締役 平成12年6月 同社取締役副社長豊田合成ヨーロッパ㈱取締役社長 平成14年6月 同社退任当社取締役(現) 平成16年6月 |
取締役(非常勤) |
昭和23年10月4日
|
昭和46年4月 東レ㈱入社同社エンジニアリング部門企画管理部長 平成14年4月 東レエンジニアリング㈱取締役同社常務取締役 平成15年6月 同社専務取締役レイテック㈱取締役社長(兼務) 平成17年6月 レイテック㈱取締役社長退任東レエンジニアリング㈱常務理事 平成19年6月 同社退任当社取締役(現) 平成20年6月 |
監査役 |
昭和32年1月29日
|
昭和56年4月 松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社当社海外営業担当役付海外営業担当部長 平成20年5月 当社常務取締役当社海外営業担当 平成20年6月 当社LMP事業担当当社プロセッシング機器事業担当 平成21年4月 当社中国事業担当当社海外営業担当 平成22年10月 当社経営企画担当当社海外担当 平成23年4月 当社新事業・新市場担当当社常務取締役退任 平成23年6月 当社監査役(現) 平成24年4月 |
監査役(非常勤) |
昭和20年9月18日
|
昭和53年9月 公認会計士登録監査法人誠和会計事務所代表社員 平成元年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 平成14年7月 同社退職土田公認会計士事務所開設(現) 平成22年12月 当社監査役(現) 平成23年1月 |
監査役(非常勤) |
昭和52年3月29日
|
平成15年9月 中央伊東税理士法人入社しんせい綜合税理士法人入社 平成16年1月 税理士登録松葉税理士事務所開設(現) 平成18年6月 当社監査役就任(現) 平成25年4月 |
監査役(非常勤) |
昭和35年4月8日
|
昭和58年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 平成23年4月 パナソニック液晶ディスプレイ㈱取締役経理グループマネージャーパナソニック㈱AVCネットワーク社経理センターディスプレイデバイス経理グループマネージャー 平成24年6月 同社ディスプレイデバイス経理総括パナソニック液晶ディスプレイ㈱取締役経理部長パナソニック㈱オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社経理センター所長(現) 平成25年4月 当社監査役就任(現) 平成26年4月 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング