他社比較
キーエンス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役名誉会長 |
1945年6月10日
|
1972年3月 リード電機創業 1974年5月 リード電機株式会社(現株式会社キーエンス)設立 2000年12月 代表取締役会長 2015年3月 取締役名誉会長(現) |
代表取締役社長 |
1974年7月26日
|
1997年4月 当社入社 2018年6月 センサ事業部長 2019年6月 取締役センサ事業部長兼事業推進部長 2019年12月 代表取締役社長(現) |
取締役開発推進部長 |
1971年4月14日
|
1994年4月 当社入社 2016年8月 開発推進部長 2017年6月 取締役開発推進部長(現) |
取締役経営情報室長兼事業支援部長 |
1973年9月24日
|
1997年4月 当社入社 2021年3月 経営情報室長兼事業支援部長 2021年6月 取締役経営情報室長兼事業支援部長(現) |
取締役海外事業強化部長 |
1981年4月10日
|
2004年4月当社入社2020年3月制御システム事業部長2023年6月取締役制御システム事業部長兼事業推進部長2023年12月取締役海外事業強化部長(現) |
取締役特別顧問 |
1965年2月28日
|
1987年4月 当社入社 2004年3月 FIGNA事業部長 2009年6月 取締役事業推進部長兼MECT事業部長 2010年12月 代表取締役社長 2019年12月 取締役特別顧問(現) |
取締役 |
1964年8月13日
|
1996年4月 公認会計士登録 2010年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)パートナー 2017年7月 みのり監査法人パートナー(現) 2019年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1969年4月1日
|
1993年4月 弁護士登録 2000年1月 ニューヨーク州弁護士登録 2012年4月 弁護士法人大江橋法律事務所カウンセル(現) 2021年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1968年12月10日
|
2010年4月大阪府立大学(現大阪公立大学)工学研究科教授2022年4月大阪公立大学大学院情報学研究科教授(現)2022年6月当社取締役(現) |
監査役(常勤) |
1964年11月19日
|
1988年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2012年4月 株式会社三井住友銀行岸和田法人営業部部長 2016年4月 株式会社三井住友銀行法人審査第二部部長 2019年6月 当社監査役(現) 2022年4月 米国公認会計士登録 |
監査役 |
1963年6月1日
|
1989年4月 弁護士登録 1994年1月 昭和法律事務所パートナー 1998年5月 はばたき綜合法律事務所パートナー(現) 2020年6月 当社監査役(現) 2023年3月 日本電気硝子株式会社社外監査役(現) |
監査役 |
1965年7月5日
|
1999年3月公認会計士登録2016年10月仰星監査法人社員(現)2020年6月株式会社名村造船所社外監査役(現)2023年7月仰星コンサルティング株式会社取締役(現)2024年6月当社監査役(現) |
サムコ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長兼CEO |
1942年3月7日
|
1977年3月 サムコインターナショナル創業 1979年9月 当社設立、代表取締役社長 1986年6月 サムコエンジニアリング(株)設立、代表取締役(現任) 2014年10月 当社代表取締役会長兼社長 2016年4月 (一財)サムコ科学技術振興財団理事長(現任) 2016年10月 当社代表取締役会長兼CEO新規事業統括 2017年9月 当社代表取締役会長兼社長兼CEO新規事業統括 2018年10月 当社代表取締役会長兼CEO(現任) |
代表取締役社長兼COO |
1974年12月7日
|
1999年4月 中部電力(株)入社 2008年7月 当社入社 2010年11月 当社執行役員オプトフィルムス研究所部長 2012年10月 当社取締役執行役員オプトフィルムス研究所部長 2014年11月 当社取締役常務執行役員海外事業推進兼新規事業担当 2016年10月 当社取締役常務執行役員海外事業統括 2016年11月 当社取締役副社長執行役員海外事業統括 2017年10月 当社取締役専務執行役員海外事業統括 2018年10月 当社代表取締役社長兼COO(現任) |
取締役生産統括部長兼製造部長 |
1965年4月12日
|
1984年4月 ローム(株)入社 1996年1月 当社入社 2014年11月 当社製造部長 2016年11月 当社執行役員生産副統括部長兼製造部長 2018年10月 当社取締役執行役員生産統括部長兼製造部長 2022年10月 当社取締役常務執行役員生産統括部長兼製造部長当社取締役専務執行役員生産統括部長兼製造部長(現任) 2023年10月 |
取締役管理統括部長兼経理部長 |
1963年5月2日
|
1986年4月 (株)日立製作所入社 2005年4月 当社入社 2017年9月 当社経理部長代理 2019年10月 当社執行役員経理部長 2020年10月 当社取締役執行役員管理統括部長兼経理部長(現任) |
取締役営業統括部長兼営業推進部長 |
1965年10月18日
|
1988年4月 当社入社 2016年7月 当社営業推進部長代理 2017年10月 当社執行役員営業推進部長 2020年10月 当社取締役執行役員営業統括部長兼営業推進部長(現任) |
取締役(注)1 |
1943年11月28日
|
1971年4月 京都大学工学研究科研究員 1971年6月 米国カリフォルニア大学(UCLA)研究員 1975年2月 米国IBMワトソン中央研究所研究員 1983年12月 米国IBMワトソン中央研究所薄膜材料部門マネジャー 1990年8月 京都大学工学部教授 1996年4月 京都大学大学院工学研究科教授 2007年3月 京都大学名誉教授(現任) 2007年4月 学校法人立命館副総長立命館大学グローバルイノベーション研究機構教授 2014年10月 当社社外取締役(現任) 2015年1月 学校法人立命館理事補佐立命館大学特別招聘研究教授 2018年4月 学校法人立命館学長特別補佐 2020年4月 学校法人立命館理事補佐 2022年4月 立命館大学特別研究フェロー(現任) |
取締役(注)1 |
1948年1月5日
|
1971年3月 (株)東洋電具製作所(現ローム(株))入社 1997年6月 ローム(株)取締役ULSI研究開発本部副本部長 2009年6月 ローム(株)常務取締役LSI統括本部長兼研究開発担当 2009年10月 ローム(株)常務取締役研究開発本部長 2013年5月 ローム(株)常務取締役品質担当、研究開発本部長 2013年7月 ローム(株)常務取締役新規事業創出担当、品質担当 2017年8月 当社顧問 2019年6月 (株)SCREENホールディングス社外取締役(現任) 2020年10月 当社社外取締役(現任) |
取締役(注)1 |
1955年5月1日
|
1980年4月 京都大学工学部助手 1990年8月 京都大学工学部助教授 1994年8月 米国ノースカロライナ州立大学訪問研究員(兼任) 1996年4月 京都大学工学研究科助教授 2001年4月 京都大学国際融合創造センター教授 2007年4月 京都大学産官学連携センター教授 2007年10月 京都大学工学研究科教授 2021年4月 京都大学名誉教授(現任)京都大学産官学連携本部研究員(非常勤)(現任) 2022年10月 当社社外取締役(現任) |
監査役(常勤) |
1952年3月10日
|
1975年5月 (株)佐野家入社 1991年4月 当社入社 2006年1月 当社総務部長 2011年11月 当社執行役員総務部長 2012年10月 当社常勤監査役(現任) |
監査役(注)2 |
1941年1月21日
|
1966年4月 大阪ガス(株)入社 1987年10月 京都リサーチパーク(株)取締役 1988年5月 (株)サイエンスセンターインターナショナル常務取締役 2001年8月 シー・デザイン(株)代表取締役(現任) 2001年10月 当社社外監査役(現任) |
監査役(注)2 |
1952年9月9日
|
1974年11月 監査法人大和会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所(2014年12月まで) 1978年3月 公認会計士登録 2001年7月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員(現パートナー) 2012年1月 立命館大学大学院経営管理研究科教授 2015年1月 西尾公認会計士事務所所長(現任) 2015年6月 (株)島津製作所社外監査役(2023年6月まで) 2016年6月 (株)マンダム社外監査役(現任) 2016年10月 当社社外監査役(現任) |
山一電機 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長光関連事業担当 |
1948年10月10日
|
2002年5月 当社入社 2004年4月 上席執行役員生産統括本部長 2005年10月 佐倉事業所長 2007年4月 経営企画部(現経営管理部)長 2008年6月 取締役就任 2009年6月 プライコンマイクロエレクトロニクスINC.取締役副社長 2010年6月 常勤監査役就任 2013年6月 代表取締役社長就任 2021年6月 代表取締役会長就任 2022年6月 取締役会長就任(現任)光関連事業担当(現任) |
代表取締役社長 |
1964年6月29日
|
1987年4月 当社入社 2007年10月 山一電子(深圳)有限公司董事総経理 2012年4月 執行役員生産本部長、生産管理部長 2013年4月 コネクタソリューション事業部長 2013年6月 取締役就任上席執行役員 2019年6月 常務執行役員 2021年6月 代表取締役社長就任(現任) |
取締役常務執行役員、生産本部長 |
1961年6月1日
|
1984年4月 当社入社 2004年2月 執行役員 2006年4月 山一電子(深圳)有限公司董事総経理 2008年4月 執行役員テストソリューション事業部長 2013年6月 取締役就任(現任)上席執行役員 2016年6月 光関連事業担当 2018年6月 常務執行役員(現任)技術管理部担当 2019年6月 生産本部担当 2020年4月 生産本部長(現任) |
取締役常務執行役員、管理本部長、経営管理部長 |
1964年4月11日
|
1988年12月 当社入社 2009年4月 事業統括本部営業本部海外営業部長 2014年4月 ヤマイチエレクトロニクスU.S.A.,INC.取締役社長 2015年4月 執行役員 2017年6月 取締役就任(現任)上席執行役員 2021年6月 経営管理部長(現任) 2022年1月 情報システム部長 2024年6月 常務執行役員(現任) |
取締役上席執行役員、テストソリューション事業部長、技術管理部担当 |
1964年9月24日
|
1988年11月 当社入社 2004年2月 第二営業部長 2008年4月 西日本営業部長、テストソリューション企画・特品部長 2011年4月 テストソリューション事業推進部(現テストソリューション事業推進グループ)長 2013年4月 テストソリューション営業部長 2013年6月 テストソリューション事業部長代理 2014年4月 執行役員 2018年6月 取締役就任(現任)上席執行役員(現任) 2019年6月 テストソリューション事業部長(現任) 2022年4月 テストソリューション海外営業部長 |
取締役 |
1968年6月17日
|
1991年4月 大和証券株式会社入社 1994年7月 株式会社大和総研入社 1996年9月 モルガン・スタンレー証券会社入社 2009年2月 フロンティア・マネジメント株式会社入社同社マネージング・ディレクター 2015年6月 当社社外取締役就任(現任) 2018年6月 フロンティア・マネジメント株式会社執行役員(現任) 2021年6月 伯東株式会社社外取締役(現任) |
取締役 |
1955年9月4日
|
1980年4月 日東電気工業株式会社(現日東電工株式会社)入社 2006年6月 同社執行役員 2010年6月 同社取締役執行役員 2013年6月 同社取締役常務執行役員 2018年1月 リファインホールディングス株式会社アドバイザー(現任) 2018年6月 当社社外取締役就任(現任)新田ゼラチン株式会社社外取締役 2018年10月 Nitta Gelatin India Ltd .社外取締役 2019年2月 Refine Americas ,Inc .取締役(現任) |
取締役 |
1958年1月3日
|
1982年4月 新光電気工業株式会社入社 2007年4月 同社執行役員 2011年6月 同社取締役上席執行役員 2014年6月 同社取締役専務執行役員 2018年6月 同社顧問 2020年6月 当社社外取締役就任(現任) 2023年6月 株式会社アルメックステクノロジーズ社外取締役(現任) |
取締役(常勤監査等委員) |
1959年1月18日
|
1981年4月 パイオニア株式会社入社 1992年7月 株式会社キュー・テック出向同社総務部経理課長 2002年4月 パイオニア株式会社国際部経営管理課長 2010年11月 当社入社経営企画部(現経営管理部)長付 2013年6月 経営管理部長 2017年7月 執行役員管理本部長代理 2021年6月 常勤監査役就任 2022年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任) |
取締役(監査等委員) |
1954年6月18日
|
1977年4月 東京国税局入局 1998年7月 国税庁課税部所得税課課長補佐 2009年7月 東京国税局総務部人事第1課長 2012年7月 国税庁長官官房首席国税庁監察官 2013年6月 名古屋国税局総務部長 2014年7月 熊本国税局長 2015年10月 岡本忍税理士事務所開所同所代表(現任) 2016年5月 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社社外監査役 2016年6月 株式会社理研グリーン社外取締役 2019年6月 当社社外監査役就任 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年5月 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社社外取締役(現任) |
取締役(監査等委員) |
1955年1月4日
|
1997年4月 弁護士登録鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所 2005年1月 同所パートナー(現任) 2015年6月 株式会社モスフードサービス社外監査役ニッコー株式会社社外監査役(現任) 2020年6月 当社社外監査役就任 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング