他社比較
リバーエレテック 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長(代表取締役) |
1948年9月19日
|
1971年4月 当社入社 1985年4月 当社宇都宮営業部長代理 1989年11月 当社取締役宇都宮営業所部長 1993年4月 当社取締役第1営業本部副本部長 1994年3月 台湾利巴股份有限公司董事(現任) 1994年12月 当社常務取締役 1995年12月 当社専務取締役 1997年3月 River Electronics (Singapore )Pte .Ltd .取締役(現任) 1999年6月 当社代表取締役副社長営業本部長 1999年6月 River Electronics (Ipoh )Sdn .Bhd .取締役(現任) 2003年3月 当社代表取締役社長 2003年4月 青森リバーテクノ株式会社代表取締役社長 2009年7月 同社代表取締役会長 2023年4月 当社代表取締役会長(現任) |
取締役社長(代表取締役) |
1956年6月9日
|
1982年4月 当社入社 1999年4月 当社第2商品開発部長 2005年6月 青森リバーテクノ株式会社取締役 2006年11月 同社常務取締役 2009年6月 当社取締役製造担当 2009年7月 青森リバーテクノ株式会社代表取締役社長 2017年6月 当社常務取締役製造担当 2019年1月 当社専務取締役製造・商品開発担当 2021年6月 当社専務取締役製造・資材担当 2023年4月 当社代表取締役社長(現任) |
専務取締役営業本部長 |
1956年1月3日
|
1984年4月 東洋コーン紙株式会社入社 1992年9月 当社入社 2011年4月 台湾利巴股份有限公司董事長(現任) 2011年4月 当社第2営業本部長 2011年11月 西安大河晶振科技有限公司董事(現任) 2013年10月 当社営業本部長 2015年6月 当社執行役員営業本部長 2018年6月 当社取締役営業本部長 2018年8月 River Electronics (Singapore )Pte .Ltd .マネージングディレクター(現任) 2020年10月 当社常務取締役営業本部長 2023年6月 当社専務取締役営業本部長(現任) |
取締役商品開発本部長 |
1961年6月13日
|
1984年4月 当社入社 2004年4月 当社商品開発本部第2商品開発部長 2009年7月 当社商品開発本部副本部長 2013年10月 西安大河晶振科技有限公司総経理 2015年6月 当社執行役員西安大河晶振科技有限公司総経理 2015年12月 当社執行役員商品開発本部副本部長 2018年6月 当社取締役商品開発本部長(現任) |
取締役 |
1948年7月25日
|
1973年1月 東京電波株式会社入社 2004年4月 同社執行役員営業本部長 2006年6月 同社取締役営業本部長 2014年9月 COSMICTRADING株式会社顧問 2016年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1976年7月16日
|
2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2005年10月 永沢総合法律事務所入所(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) |
常勤監査役 |
1953年12月10日
|
1977年4月 当社入社 1998年4月 当社第1商品開発部長 2000年9月 当社資材開発部長 2015年6月 当社執行役員総務本部長 2021年6月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1946年7月10日
|
1979年11月 野村裕税理士事務所所長(現任) 1994年6月 株式会社ナチュラルグループ本社監査役 2000年3月 アグロカネショウ株式会社監査役 2000年4月 帝京平成大学講師 2014年4月 公益財団法人JKA監事 2015年6月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1969年11月25日
|
1997年4月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2003年7月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所 2003年8月 門田隆太郎公認会計士事務所開設(現任) 2003年11月 税理士登録 2012年6月 株式会社ダイナム監査役(現任) 2021年2月 やまなみ監査法人設立パートナー就任(現任) 2021年6月 当社監査役(現任) |
日本電波工業 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1943年4月1日
|
1965年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1974年5月 当社取締役 1977年6月 当社取締役副社長 1979年1月 ASIANNDKCRYSTALSDN.BHD.取締役会長 1987年3月 NDKQUARTZ(M)SDN.BHD.取締役会長 1988年6月 当社代表取締役副社長 1991年7月 当社代表取締役社長 2002年4月 NDKHOLDINGSUSA,INC.取締役会長 2005年4月 当社代表取締役会長 2010年2月 NDKHOLDINGSUSA,INC.取締役社長 2014年11月 当社代表取締役会長兼社長 2019年4月 当社代表取締役会長 2023年6月 当社取締役会長(現) |
代表取締役執行役員社長 |
1952年7月6日
|
1976年4月 当社入社 1981年6月 ASIANNDKCRYSTALSDN.BHD.取締役社長 1986年9月 NDKQUARTZ(M)SDN.BHD.取締役社長 2001年4月 当社経営企画室長 2001年6月 当社取締役経営企画室長 2002年5月 当社取締役総務・人事本部副本部長 2003年6月 当社取締役総務・人事本部長 2009年10月 当社取締役管理本部長 2011年6月 当社常務取締役管理本部長 2012年4月 当社経営企画室長 2014年11月 当社取締役執行役員副社長 2019年4月 当社代表取締役執行役員社長(現) |
取締役常務執行役員技術本部長 |
1966年8月30日
|
1989年4月 当社入社 1995年2月 NDKQUARTZ(M)SDN.BHD.出向 2005年4月 ASIANNDKCRYSTALSDN.BHD.出向 2006年6月 ASIANNDKCRYSTALSDN.BHD.取締役 2012年4月 当社技術統括本部第一技術統括部第一技術部長 2018年4月 当社技術本部振動子技術統括部副統括部長 2018年7月 当社技術本部振動子技術統括部長 2019年4月 当社執行役員技術本部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員技術本部長(現) |
取締役常務執行役員営業サービス本部長 |
1970年5月4日
|
1995年1月 当社入社 2007年1月 NDKEUROPELTD.フィンランド支店出向 2016年7月 当社営業サービス本部民生機器事業部第五営業部副部長 2017年4月 NDKEUROPELTD.取締役社長 2019年4月 当社執行役員営業サービス本部副本部長 2019年7月 NDKEUROPELTD.取締役(現) 2020年4月 当社執行役員営業サービス本部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員営業サービス本部長(現) 2022年10月 NDKHOLDINGSUSA,INC.取締役(現)NDKAMERICA,INC.取締役(現) |
取締役常務執行役員生産本部長 |
1968年5月15日
|
1989年4月 当社入社 2009年11月 ASIANNDKCRYSTALSDN.BHD.出向 2017年4月 当社生産本部第三製造統括部第六製造部長 2018年4月 当社生産本部第三製造統括部長 2019年4月 当社生産本部狭山製造統括部長 2020年1月 当社生産本部副本部長 2020年3月 ASIANNDKCRYSTALSDN.BHD.取締役 2020年4月 当社生産本部長 2020年7月 当社執行役員生産本部長 2021年4月 ASIANNDKCRYSTALSDN.BHD.取締役社長(現) 2021年6月 当社取締役常務執行役員生産本部長(現) |
取締役常務執行役員管理本部長 |
1981年6月2日
|
2006年4月 ㈱リクルート入社 2012年3月 当社入社 2013年11月 NDKAMERICA.INC.出向 2018年7月 当社営業サービス本部営業企画室副室長 2019年4月 当社営業サービス本部営業企画部長 2020年4月 当社営業サービス本部副本部長 2020年7月 当社執行役員営業サービス本部副本部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長(現) |
取締役 |
1947年12月11日
|
1970年4月 日本無線㈱入社 2002年4月 同社海上機器事業部長 2004年6月 同社取締役海上機器・特機事業技術担当 2005年6月 同社代表取締役社長 2011年6月 同社代表取締役会長 2012年6月 日本無線㈱相談役 2015年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1956年10月10日
|
1980年4月 東京国税局入局 2017年7月 東京国税局退職 2017年9月 税理士登録安樂恒樹税理士事務所開業 2018年2月 公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター(現:公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター)監事(現) 2020年7月 当社監査役 2023年6月 当社取締役(現)一般財団法人BOATRACE振興会監事(現) |
取締役 |
1957年2月5日
|
1982年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 2002年3月 同社サービス事業部プロセス&IT企画担当部長 2010年12月 日本アイ・ビー・エム・スタッフ・オペレーションズ㈱取締役 2013年4月 日本アイ・ビー・エム(株)CIOサービスJapan 担当理事 2018年3月 データライブ(株)顧問(現) 2018年12月 (株)アビスト社外取締役 2023年6月 当社取締役(現) |
監査役常勤 |
1958年7月17日
|
1984年4月 日本電気㈱入社 1997年7月 同社伝送事業本部伝送デバイス事業部第三開発部技術課長 1998年7月 山梨日本電気㈱出向 2005年4月 当社入社 2007年4月 函館エヌ・デー・ケー㈱出向 2009年4月 当社生産統括本部第三製造部長 2013年10月 当社生産統括本部狭山工場長 2014年11月 当社執行役員生産本部狭山工場長 2017年4月 当社生産本部第一製造統括部長 2018年10月 当社生産本部専門部長 2020年5月 古川エヌ・デー・ケー㈱監査役(現) 2020年7月 当社常勤監査役(現) |
監査役 |
1947年8月18日
|
1972年4月 日本電信電話公社入社 1997年7月 NTTエレクトロニクス㈱取締役経営企画室長 2000年4月 同社取締役超高速エレクトロニクス事業本部長 2001年7月 NTTアドバンステクノロジ㈱取締役国際事業推進本部長 2003年7月 同社取締役人事部長 2005年6月 NTTアフティ㈱代表取締役社長 2007年6月 岩崎通信機㈱社外監査役 2011年6月 NTTビズリンク㈱取締役 2019年6月 当社監査役(現) |
監査役 |
1966年11月4日
|
1989年4月 日産自動車㈱入社 2004年10月 日本弁護士登録(2006年登録抹消、2010年再登録) 2004年10月 あすか協和法律事務所入所 2011年5月 隼あすか法律事務所入所 2011年12月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2018年11月 マイル法律事務所入所(現) 2023年6月 当社監査役(現) |
大真空 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1961年9月14日
|
1985年4月 当社入社 2004年2月 当社中央研究所第一研究室長 2014年6月 当社取締役 2014年7月 当社中央研究所副所長DAISHINKU(DEUTSCHLAND)Gmb H代表取締役 2015年4月 当社生産本部長 2017年1月 当社プロダクト本部長 2017年4月 当社常務取締役 2018年7月 当社事業統括担当 2019年4月 当社専務取締役 2019年10月 当社取締役副社長当社技術開発室長 2021年7月 当社代表取締役社長(現任) |
常務取締役素材本部長 |
1955年12月12日
|
1978年3月 当社入社 1990年11月 当社鳥取第二工場技術部長 2002年4月 当社生産技術部長 2004年7月 当社徳島事業所長 2008年7月 天津大真空有限公司総経理 2015年4月 当社神崎工場長 2016年4月 当社素材事業部長 2018年7月 当社執行役員当社素材本部長 2020年6月 当社取締役 2021年7月 当社常務取締役(現任) 2023年1月 当社管理本部長兼素材本部長 2024年4月 当社素材本部長(現任) |
常務取締役事業統括兼営業本部長 |
1979年2月11日
|
2006年1月 当社入社 2017年1月 当社調査部長 2018年7月 当社執行役員当社営業本部副本部長 2018年7月 当社営業戦略部長 2019年4月 当社事業統括副担当 2020年4月 当社営業本部副本部長 2020年6月 当社取締役 2022年4月 当社常務執行役員当社社長室長 2023年1月 当社専務執行役員営業本部長 2024年4月 当社事業統括兼営業本部長(現任) 2024年6月 当社常務取締役(現任) |
取締役常務執行役員アライアンス推進室長 |
1981年3月14日
|
2003年4月 当社入社 2017年1月 当社新構造プロダクトグループ長 2018年7月 当社執行役員当社新構造事業推進本部長 2020年4月 当社新事業推進本部長 2022年4月 当社上級執行役員当社アライアンス推進室長(現任) 2024年1月 当社常務執行役員(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1963年7月25日
|
1992年4月 小寺会計事務所入所 1992年9月 税理士資格取得 2007年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1965年5月29日
|
1995年4月 裁判官任官(札幌、千葉、大阪、松江、京都にて勤務) 2009年3月 退官 2009年6月 弁護士登録(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 京福電気鉄道株式会社監査役(現任) 2024年3月 オプテックスグループ株式会社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(常勤監査等委員) |
1961年8月8日
|
1984年4月 当社入社 1999年4月 当社黒田庄工場長 2002年4月 当社購買部長 2015年4月 当社生産管理部長 2016年4月 当社生産部長 2018年7月 当社執行役員当社生産本部長兼生産管理部長 2020年6月 当社取締役 2022年4月 当社常務執行役員 2022年10月 当社生産本部長兼生産管理部長兼生産管理課長 2023年4月 当社生産本部長 2024年4月 当社副事業統括 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1953年7月28日
|
1979年4月 大阪国税局採用 2007年7月 三木税務署長 2008年7月 大阪国税局調査第一部国際情報第一課長 2010年7月 大阪国税局調査第一部調査審理課長 2011年7月 大阪国税局調査第一部調査管理課長 2012年7月 総務部次長 2013年7月 堺税務署長 2014年8月 牛島慶太税理士事務所代表(現任) 2015年6月 当社監査役 2016年2月 マルカキカイ株式会社(現株式会社マルカ)監査役 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1952年5月25日
|
1977年4月 大阪国税局採用 2006年7月 柏原税務署長 2007年7月 大阪国税局調査第一部広域情報管理課長 2009年7月 大阪国税局調査第一部調査統括課長 2010年7月 富田林税務署長 2011年7月 大阪国税局課税第一部国税訟務官室長 2012年7月 姫路税務署長 2013年8月 花﨑税理士事務所代表(現任) 2016年6月 当社監査役 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング