他社比較
ダイフク 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長(CEO)社長執行役員 |
1958年6月13日
|
1983年4月 入社 2012年4月 執行役員、FADA事業部営業本部長 2014年4月 常務執行役員、FADA事業部門長 2015年4月 FADA事業部長 2015年6月 取締役常務執行役員 2016年4月 FADA事業部グローバル本部長 2018年4月 代表取締役社長社長執行役員(現任) |
取締役専務執行役員 |
1960年1月15日
|
1983年4月 入社 2008年4月 eFA事業部半導体本部長 2010年6月 取締役 2011年6月 執行役員制度導入に伴い、常務執行役員 2015年4月 eFA事業部門長、eFA事業部長 2015年6月 取締役常務執行役員 2020年4月 クリーンルーム事業部門長、クリーンルーム事業部長 2023年4月 取締役専務執行役員(現任)Daifuku North America Holding Company (現Daifuku North America ,Inc .) |
取締役常務執行役員イントラロジスティクス事業部門長 |
1960年3月1日
|
1982年4月 入社 2007年4月 FADA事業部生産本部EG部長 2012年4月 執行役員、FADA事業部プロジェクト本部長 2013年4月 Daifuku North America Holding Company (現Daifuku North America ,Inc .)Executive Vice President 2019年4月 常務執行役員、FADA事業部グローバル本部長 2020年4月 イントラロジスティクス事業部長、イントラロジスティクス事業部グローバル本部長 2021年4月 イントラロジスティクス事業部門長(現任) 2021年6月 取締役常務執行役員(現任) |
取締役常務執行役員CHROコーポレート部門長 |
1960年8月27日
|
1984年4月 入社 2006年4月 秘書室長 2013年4月 大福(中国)有限公司董事兼総経理 2015年4月 経営企画本部グローバル経営企画部長 2017年4月 本社部門人事総務本部長 2019年4月 執行役員 2021年4月 常務執行役員、コーポレート部門長(現任) 2023年4月 CHRO(Chief Human Resource Officer )(現任) 2023年6月 取締役常務執行役員(現任) |
取締役常務執行役員クリーンルーム事業部門長クリーンルーム事業部長クリーンルーム事業部生産本部長 |
1968年7月13日
|
1994年4月 入社 2011年4月 Daifuku Webb Holding Company (現Daifuku North America ,Inc .)Director 2015年4月 台湾大福高科技設備股份有限公司董事長 2017年4月 eFA事業部生産本部長 2021年4月 執行役員、クリーンルーム事業部生産本部長(現任) 2023年4月 クリーンルーム事業部長(現任) 2024年4月 常務執行役員、クリーンルーム事業部門長(現任) 2024年6月 取締役常務執行役員(現任) |
取締役 |
1954年5月31日
|
1978年7月 プライスウォーターハウス会計事務所大阪事務所入所 1979年10月 監査法人中央会計事務所大阪事務所入所 1982年8月 公認会計士登録 1985年10月 クーパース・アンド・ライブランドニューヨーク事務所出向 1990年7月 米国公認会計士登録 1995年7月 中央新光監査法人代表社員 2005年7月 日系企業全米統括パートナー(Pricewaterhouse Coopers New York 事務所) 2007年7月 あらた監査法人入所(現Pw CJapan 有限責任監査法人) 2008年1月 同監査法人代表社員 2009年4月 関西大学会計専門職大学院特任教授 2012年4月 桃山学院大学経営学部教授(現任) 2012年9月 あらた監査法人退所(現Pw CJapan 有限責任監査法人) 2014年6月 当社社外取締役(現任) 2018年4月 桃山学院大学キャリアセンター長 2018年6月 大同生命保険株式会社社外監査役(現任) 2019年6月 酒井重工業株式会社補欠取締役(監査等委員) 2020年4月 桃山学院大学大学院経営学研究科長 2021年12月 株式会社アンデレパートナーズ代表取締役(現任) 2022年3月 関西学院大学より博士(商学)学位授与 |
取締役 |
1951年5月13日
|
1974年4月 兼松江商株式会社入社 1997年4月 兼松株式会社財務部長 2004年4月 兼松株式会社執行役員財経部長 2004年6月 兼松エレクトロニクス株式会社取締役 2005年6月 兼松エレクトロニクス株式会社常務取締役 2008年4月 兼松エレクトロニクス株式会社取締役副社長 2014年4月 兼松エレクトロニクス株式会社代表取締役会長 2016年4月 兼松エレクトロニクス株式会社代表取締役会長最高経営責任者(CEO) 2018年4月 兼松エレクトロニクス株式会社取締役相談役 2018年4月 ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社監査役 2018年4月 日本オフィス・システム株式会社監査役 2018年4月 株式会社i-NOS監査役 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2019年6月 兼松エレクトロニクス株式会社顧問 |
取締役 |
1954年10月24日
|
1978年4月 三井物産株式会社入社 2008年4月 三井物産株式会社法務部長 2011年4月 三井物産株式会社理事法務部長 2012年4月 三井物産株式会社執行役員内部監査部長 2015年4月 三井石油開発株式会社執行役員CCO(Chief Compliance Officer )・内部統制、HSE部担当 2016年6月 三井石油開発株式会社常務執行役員CCO・内部統制、人事総務部・HSE部担当 2018年6月 三井石油開発株式会社顧問 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 立教大学法学部客員教授 |
取締役 |
1967年11月11日
|
1991年4月 三菱商事株式会社入社 1999年4月 弁護士登録 1999年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業入所 2007年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー(現任) 2007年4月 東京大学法科大学院客員准教授 2012年11月 株式会社ファーストリテイリング社外監査役(現任) 2012年11月 株式会社ユニクロ監査役(現任) 2013年6月 株式会社朝日新聞社社外監査役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1962年6月28日
|
1984年9月 Cazenove (現JPMorgan )入社 1986年10月 UBSPhillips Drew (現UBSAG)入社 1993年1月 Schweizerische Bankgesellschaft (Deutschland )AG(現UBSEurope SE)取締役 1994年2月 Morgan Stanley Group Inc (現Morgan Stanley )マネージング・ディレクター 2004年1月 Culham Printsand Drawings Limited 社外取締役 2006年7月 Gideon Franklin Limited プレジデント 2007年11月 Mizuho Internationalplc マネージング・ディレクター 2013年8月 Gideon Franklin Limited CEO(現任) 2019年6月 株式会社MCJ社外取締役(現任) 2021年4月 Culham Printsand Drawings Ltd CEO(現任) 2022年3月 UMITechnology Holdings PLC社外取締役 2023年6月 当社社外取締役(現任) |
監査役常勤 |
1964年3月4日
|
1986年4月 入社 2007年4月 中国現法統括室長 2010年4月 大福(中国)有限公司董事兼総経理 2013年1月 本社部門財経本部財務部長 2014年4月 本社部門財経本部長 2020年4月 監査役員監査役室長 2022年4月 監査役員監査役付 2022年6月 監査役(現任) |
監査役 |
1950年8月23日
|
1980年4月 慶應義塾大学法学部専任講師 1990年4月 慶應義塾大学法学部教授 2003年4月 弁護士登録 2004年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 2009年3月 ヒューリック株式会社社外取締役(現任) 2013年10月 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構資産処分審議会会長(現任) 2014年6月 大日本印刷株式会社社外取締役(現任) 2014年6月 株式会社ミクニ社外監査役(現任) 2015年6月 三井住友海上火災保険株式会社社外取締役 2016年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 2016年4月 朝日大学法学部・大学院法学研究科教授(現任) 2018年6月 当社社外監査役(現任) |
監査役 |
1953年3月17日
|
1980年4月 日本学術振興会奨励研究員 1981年3月 北海道大学理学部助手 1989年12月 東京大学教養学部助教授 1994年4月 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系助教授 2001年4月 名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻物理系教授 2018年4月 名古屋大学名誉教授(現任)・非常勤講師 2019年6月 当社社外監査役(現任) |
監査役 |
1957年5月25日
|
1992年4月 弁護士登録 1992年4月 濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 2005年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2019年6月 株式会社キトー社外監査役 2022年6月 スパークス・グループ株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2022年6月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社社外監査役(現任) 2022年12月 シミックホールディングス株式会社社外監査役(現任) 2023年1月 森・濱田松本法律事務所シニア・カウンセル 2023年7月 プルデンシャル生命保険株式会社社外取締役(現任) 2024年1月 外苑法律事務所客員弁護士(現任) 2024年6月 当社社外監査役(現任) |
IHI 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1954年10月13日
|
1980年4月 当社入社 2010年4月 当社執行役員航空宇宙事業本部副本部長 2013年4月 当社常務執行役員航空宇宙事業本部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員航空宇宙事業本部長 2016年4月 当社代表取締役社長最高執行責任者 2017年4月 当社代表取締役社長最高経営責任者 2020年4月 当社代表取締役会長兼社長最高経営責任者 2020年6月 当社代表取締役会長最高経営責任者 2021年4月 当社代表取締役会長 2024年4月 当社取締役会長(現任) |
代表取締役社長最高経営責任者 |
1961年2月16日
|
1983年4月 当社入社 2013年4月 Jurong Engineering Limited 社長 2017年4月 当社執行役員資源・エネルギー・環境事業領域副事業領域長 2019年4月 当社常務執行役員資源・エネルギー・環境事業領域長 2020年4月 当社最高執行責任者(兼)資源・エネルギー・環境事業領域長 2020年6月 当社代表取締役社長最高執行責任者 2021年4月 当社代表取締役社長最高経営責任者(兼)戦略技術統括本部長 2023年4月 当社代表取締役社長最高経営責任者(現任) |
代表取締役副社長執行役員 |
1961年1月5日
|
1984年4月 当社入社 2015年6月 株式会社IHI物流産業システム代表取締役社長 2020年4月 当社産業システム・汎用機械事業領域副事業領域長 2021年4月 当社執行役員産業システム・汎用機械事業領域副事業領域長 2022年4月 当社常務執行役員経営企画部長 2023年4月 当社副社長執行役員 2023年6月 当社代表取締役副社長執行役員(現任) |
代表取締役副社長執行役員 |
1961年10月20日
|
1986年4月 当社入社 2017年4月 当社航空・宇宙・防衛事業領域民間エンジン事業部長 2018年4月 当社執行役員航空・宇宙・防衛事業領域副事業領域長 2021年4月 当社常務執行役員航空・宇宙・防衛事業領域長 2021年6月 当社取締役常務執行役員航空・宇宙・防衛事業領域長 2024年4月 当社代表取締役副社長執行役員(現任) |
取締役常務執行役員 |
1963年10月21日
|
1987年4月 当社入社 2007年12月 ALPHAAutomotive Technologies LLC社長 2013年4月 当社グローバルビジネス統括本部企画管理部長 2017年4月 当社新事業推進部長 2018年4月 当社経営企画部長 2021年4月 当社執行役員経営企画部長 2022年4月 当社常務執行役員人事部長 2022年6月 当社取締役常務執行役員人事部長 2024年4月 当社取締役常務執行役員(現任) |
取締役常務執行役員 |
1964年5月23日
|
1988年4月 当社入社 2018年9月 当社ソリューション・新事業統括本部本部長補佐 2019年4月 当社社会基盤・海洋事業領域事業推進部グローバルビジネスグループ担当部長 2020年4月 当社社会基盤・海洋事業領域副事業領域長(兼)ソリューション・新事業統括本部本部長補佐 2021年4月 当社執行役員ソリューション統括本部長 2023年4月 当社常務執行役員事業開発統括本部長 2023年6月 当社取締役常務執行役員事業開発統括本部長(現任) |
取締役執行役員 |
1966年9月8日
|
1990年4月 当社入社 2014年4月 当社財務部財務決算グループ担当部長 2018年6月 当社経営企画部グループ戦略グループ主幹 2020年4月 当社財務部財務決算グループ担当部長 2021年4月 当社財務部長 2022年4月 当社執行役員財務部長 2023年6月 当社取締役執行役員財務部長(現任) |
取締役常務執行役員 |
1964年4月23日
|
1987年4月 当社入社 2016年4月 当社航空宇宙事業本部技術開発センターエンジン技術部 2018年4月 当社ソリューション・新事業統括本部新事業推進部長 2020年4月 当社執行役員ソリューション・新事業統括本部副本部長 2021年4月 当社執行役員戦略技術統括本部副本部長 2023年4月 当社常務執行役員戦略技術統括本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員戦略技術統括本部長(現任) |
取締役 |
1954年11月3日
|
1978年4月 大日本インキ化学工業株式会社(現DIC株式会社)入社 2010年4月 同社執行役員経営戦略部門川村記念美術館担当 2011年6月 同社取締役執行役員経営戦略部門DIC川村記念美術館担当 2012年4月 同社代表取締役社長執行役員 2018年1月 同社取締役会長 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年1月 DIC株式会社取締役 2021年3月 同社相談役 |
取締役 |
1964年11月18日
|
1987年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 1998年10月 ムーディーズジャパン株式会社入社 2001年9月 株式会社コーポレイトディレクションパートナー 2006年5月 マトリックス株式会社代表取締役 2006年10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社ヴァイスプレジデント(パートナー) 2011年4月 東京都立大学経済経営学部教授(現任)同大学院経営学研究科教授(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1955年4月22日
|
1979年11月 信州精器株式会社(現セイコーエプソン株式会社)入社 2002年6月 同社取締役情報画像事業本部副事業本部長 2004年11月 同社取締役研究開発本部副本部長(兼)情報画像事業本部副事業本部長 2005年11月 同社取締役生産技術開発本部長 2007年7月 同社取締役研究開発本部長(兼)生産技術開発本部長 2007年10月 同社常務取締役研究開発本部長(兼)生産技術開発本部長 2008年6月 同社代表取締役社長 2020年4月 同社取締役会長 2021年6月 当社取締役(現任) 2024年6月 セイコーエプソン株式会社相談役(現任) |
取締役 |
1958年11月28日
|
1981年4月 日本精工株式会社入社 2008年6月 同社執行役経営企画本部副本部長 2009年6月 同社執行役経営企画本部長 2010年6月 同社執行役常務経営企画本部長 2012年6月 同社取締役執行役常務経営企画本部長 2013年6月 同社取締役代表執行役専務コーポレート経営本部長 2015年6月 同社取締役代表執行役社長 2017年6月 同社取締役代表執行役社長最高経営責任者 2021年4月 同社取締役会長 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 日本精工株式会社相談役(現任) |
常勤監査役 |
1962年8月4日
|
1985年4月 当社入社 2008年12月 当社内部統制室長 2010年4月 当社内部監査部長 2012年4月 当社回転機械セクター管理部長 2014年4月 当社財務部税務・海外経理グループ担当部長 2018年4月 当社財務部次長 2019年4月 当社財務部長 2021年4月 当社財務部フェロー 2021年6月 当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1967年7月28日
|
1991年4月 当社入社 2015年4月 当社法務部安全保障輸出管理グループ担当部長 2019年4月 当社人事部採用グループ担当部長 2022年4月 当社内部監査部長 2024年4月 当社内部監査部フェロー 2024年6月 当社常勤監査役(現任) |
監査役 |
1958年5月13日
|
1981年4月 シティバンクエヌ・エイ東京支店入行 1985年10月 青山監査法人入所 1989年3月 公認会計士登録 2006年9月 あらた監査法人(現Pw CJapan 有限責任監査法人)代表社員 2007年7月 日本公認会計士協会常務理事 2010年7月 同協会副会長 2016年7月 同協会会長 2019年7月 同協会相談役(現任) 2020年1月 IFRS財団IFRS諮問会議メンバー(現任) 2020年6月 当社監査役(現任) 2020年9月 早稲田大学商学学術院教授(現任) 2020年10月 国際評価基準審議会評議員(現任) |
監査役 |
1960年1月29日
|
1985年4月 弁護士登録,マックス法律事務所(現森・濱田・松本法律事務所)入所 2004年4月 第二東京弁護士会副会長 2005年4月 日本弁護士連合会常務理事 2013年4月 東京六本木法律特許事務所パートナー(現任) 2016年4月 第二東京弁護士会会長日本弁護士連合会副会長 2020年8月 公益財団法人日弁連法務研究財団専務理事(現任) 2021年6月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1963年2月14日
|
1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2009年1月 同社執行役員金融第二事業部長 2014年1月 同社常務執行役員金融第二事業部長 2014年8月 同社常務執行役員システム製品事業本部長 2015年2月 同社常務執行役員IBMシステムズ・ハードウェア事業本部長 2016年7月 同社専務執行役員IBMシステムズ・ハードウェア事業本部長 2018年9月 同社専務執行役員パナソニック・エンタープライズ事業部長 2023年1月 同社顧問 2023年6月 当社監査役(現任) 2023年8月 日本オラクル株式会社Vice President クラウド・アプリケーション統括 2024年3月 同社専務執行役員(現任) 合計 53,100 |
グローリー 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1954年6月9日
|
1977年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2001年10月 株式会社三井住友銀行神戸ブロック部長兼神戸営業部長 2005年6月 神戸ビル管理株式会社常務取締役 2009年6月 当社入社 2010年3月 当社総務統括部法務部長 2010年6月 当社執行役員 2012年4月 当社上席執行役員当社総務本部長 2012年6月 当社取締役上席執行役員 2013年4月 当社CSR、ブランド戦略、IR、コンプライアンス担当 2014年4月 当社取締役常務執行役員当社経営管理本部長、総務本部担当 2015年4月 当社取締役専務執行役員 2016年4月 当社代表取締役専務執行役員 2017年4月 当社代表取締役副社長当社経営管理本部管掌 2019年4月 当社代表取締役社長 2024年4月 当社代表取締役会長(現任) |
代表取締役社長 |
1963年3月10日
|
1985年3月 当社入社 2003年4月 当社金融機器事業部姫路工場生産技術部長 2006年1月 GLORY(PHILIPPINES),INC.President 2009年4月 当社経営戦略統括部経営企画部長 2012年4月 当社執行役員当社海外事業統合プロジェクトリーダー 2012年7月 Glory Global Solutions Ltd .Director 2014年4月 当社上席執行役員Glory Global Solutions グループ生産・調達・品質担当 2015年4月 当社海外事業本部長Glory Global Solutions Ltd .Chairmanofthe Board 2015年6月 当社取締役上席執行役員 2016年1月 Sitrade Italia S.p.A.Chairmanofthe Board 2016年4月 Glory Global Solutions Ltd .Chairmanofthe Board Chief Executive Officer 2017年4月 当社取締役常務執行役員 2018年4月 当社海外カンパニー長 2020年4月 当社取締役専務執行役員 2024年4月 当社代表取締役社長(現任) |
取締役副社長、社長補佐、総務本部、経理・財務本部管掌 |
1967年10月17日
|
1999年1月 当社入社 2005年10月 当社貨幣処理システム事業部生産統括部SC管理部長 2006年10月 当社執行役員 2009年7月 GLORY(U.S.A.)INC.(現Glory Global Solutions Inc .)President 2012年4月 当社上席執行役員当社生産本部長 2013年4月 光栄電子工業(蘇州)有限公司董事長 2014年4月 当社常務執行役員当社生産本部長兼購買統括部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員 2015年4月 当社国内事業本部長 2017年4月 当社取締役専務執行役員 2021年4月 当社国内カンパニー長 2024年4月 当社取締役副社長、社長補佐(現任)当社総務本部、経理・財務本部管掌(現任) |
取締役、開発・技術管掌、研究開発本部管掌、品質マネジメント担当 |
1959年8月23日
|
1987年6月 当社入社 2010年6月 当社通貨システム機器事業本部開発統括部長 2011年4月 当社開発本部副本部長 2012年4月 当社執行役員 2013年4月 当社上席執行役員当社開発本部長、知的財産部担当 2014年6月 当社取締役上席執行役員 2015年4月 当社取締役常務執行役員 2016年4月 当社情報セキュリティ担当Glory Global Solutions Ltd .Director (現任) 2017年4月 当社取締役専務執行役員 2018年4月 当社新事業担当 2021年5月 当社デジタルソリューション技術担当 2024年4月 当社取締役(現任)当社開発・技術管掌(現任) |
取締役、海外ガバナンス担当 |
1962年9月13日
|
1985年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 1991年5月 NikkoEuropePlc. 1998年12月 Nikko Principal Investments Limited (2009年にCitigroup Capital UKLimited に改称) 2012年5月 当社入社 2012年12月 Glory Global Solutions Ltd .転籍 2014年4月 同社Business Coordination 部長 2015年4月 同社Corporate Development Business Planning 部長(現任) 2018年4月 同社Director(現任) 2021年6月 当社取締役、海外ガバナンス担当(現任) 2024年1月 Flooid Topco Limited Chairperson (現任) |
取締役、指名諮問委員会委員長(注)1 |
1951年9月5日
|
1977年4月 川崎重工業株式会社入社 2002年11月 同社ガスタービン・機械カンパニー機械ビジネスセンター空力機械部長 2009年4月 同社執行役員ガスタービン・機械カンパニー機械ビジネスセンター長 2012年4月 同社常務執行役員ガスタービン・機械カンパニープレジデント 2012年6月 同社代表取締役常務 2015年4月 同社代表取締役副社長社長補佐、技術・営業・調達部門管掌 2016年4月 同社代表取締役副社長社長補佐、技術・営業部門管掌、船舶海洋カンパニー管掌 2017年4月 同社取締役(社長付) 2017年6月 当社取締役(現任) |
取締役(注)1 |
1958年11月14日
|
1987年6月 Hoskyns Group Plc (現Capgemini SE)入社 1993年1月 Capgemini Inc Vice President General Managerin Dallasand Atlanta 1997年1月 同社Executive Officer 、CEOin Southeast Region (US) 2000年1月 同社Senior Vice President 、Retail Sector (UKIreland )担当 2002年1月 同社Senior Vice President Headofsalesandmarketing (UKIreland ) 2004年1月 同社Executive Officer CEOof Management Consulting (UKIreland ) 2005年11月 同社Executive Officer 、Memberof Group Management Board Headof Global Transformation (Paris ,France ) 2007年10月 Avanade Inc .入社同社Executive Officer 、CEOof Avanade UKIreland 2010年1月 同社Executive Officer 、Memberof Executive Boardof Avanade Headof Global Sales ,Marketing ,Alliances Innovation (Seattle ,US) 2013年9月 同社CEOArea President (Singapore )Growth Markets (Asia ,Australasia ,Africaand Latam )担当 2016年12月 同社Executive Officer (UK)CEOof Avanade Global Managementconsulting 2017年6月 Glory Global Solutions Ltd .Outside Director (現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 Acrelec Group S.A.S.Outside Director (現任) |
取締役、報酬諮問委員会委員長(注)1 |
1956年11月7日
|
1979年4月 住友ゴム工業株式会社入社 2000年1月 同社タイヤ生産技術部長 2003年3月 同社執行役員 2007年3月 同社取締役(常務執行役員) 2010年3月 同社取締役(専務執行役員) 2011年3月 同社代表取締役社長 2019年3月 同社代表取締役取締役会長 2020年3月 同社取締役会長 2023年3月 同社取締役 2024年6月 当社取締役(現任) |
取締役(常勤監査等委員)、監査等委員会委員長 |
1961年6月21日
|
1988年8月 当社入社 2009年4月 当社経営戦略統括部広報・IR部長 2013年4月 当社経営企画部長 2021年8月 当社経営戦略本部長兼同本部経営企画部長 2022年4月 当社監査等委員会室付 2023年6月 北海道グローリー株式会社監査役(現任)当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員)(注)1 |
1975年12月23日
|
2003年10月 弁護士登録、はりま法律事務所入所 2009年1月 はりま法律事務所パートナー弁護士(現任) 2018年6月 山陽色素株式会社社外監査役(現任) 2019年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員)(注)1 |
1974年4月20日
|
1997年4月 オリックス株式会社入社 1998年6月 齊藤会計事務所入所 2001年9月 公認会計士・税理士古本正事務所(現デロイトトーマツ税理士法人)入所 2003年3月 税理士登録 2012年7月 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)ディレクター 2015年10月 生川友佳子税理士事務所所長(現任) 2015年12月 東亜バルブエンジニアリング株式会社(現株式会社TVE)社外監査役 2016年12月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 アース製薬株式会社社外監査役(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング