他社比較
アピックヤマダ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1958年5月5日生
|
1983年4月 ヤマハ発動機株式会社入社 2008年1月 同社MC事業部Sy S統括部第3Sy S統括部長 2010年11月 同社生産本部BD製造統括部長 2015年3月 ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社代表取締役社長(現任) |
専務取締役 |
1961年1月21日生
|
1984年4月 当社入社 2010年2月 当社営業部長 2010年6月 当社取締役 2011年10月 当社事業開発室長 2013年4月 当社代表取締役社長 2013年6月 アピックヤマダ販売株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社専務取締役(現任) 2019年6月 アピックヤマダ販売株式会社代表取締役社長(現任) |
取締役技術部長 |
1963年12月2日生
|
1982年4月 塩尻工業株式会社(現セイコーエプソン株式会社)入社 2012年4月 同社センシングシステム事業部部長 2016年9月 当社技術顧問 2017年1月 当社技術部長(現任) 2017年9月 当社取締役(現任) 2018年2月 当社営業2部長 |
取締役企画部長 |
1969年7月5日生
|
1992年4月 株式会社第一勧業銀行入社(現株式会社みずほ銀行) 2006年4月 ヤマハ発動機株式会社入社 2010年7月 公認会計士登録 2015年4月 同社企画・財務本部財務部開示担当兼ヤマハ発動機企業年金基金監事 2018年3月 同社企画・財務本部経営企画部企画担当兼株式会社ワイズギア監査役 2019年6月 当社取締役企画部長(現任) |
取締役(監査等委員) |
1954年4月18日生
|
1983年9月 当社入社 2006年6月 当社取締役 2010年3月 当社企画部部長付 2012年6月 当社常勤監査役 2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員)(注)1 |
1951年1月21日生
|
1978年4月 塚田公認会計士事務所所長(現任) 1995年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員)(注)1 |
1951年2月27日生
|
1984年5月 中村隆次・田鶴子法律事務所所長(現任) 2004年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員)(注)1 |
1946年9月28日生
|
2001年6月 株式会社八十二銀行常務取締役 2009年6月 八十二リース株式会社および八十二オートリース株式会社取締役社長 2011年3月 片倉工業株式会社取締役(現任) 2012年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
TOWA 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1951年8月11日
|
1979年4月当社入社1985年9月当社営業部長1988年3月当社取締役2000年6月当社常務取締役2003年8月当社取締役2005年11月当社取締役PM市場開発室長2006年6月当社取締役常務執行役員PM市場開発室長2008年6月当社取締役常務執行役員開発本部長2010年4月当社専務取締役開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当2012年4月当社代表取締役社長(現任) |
取締役コア技術事業本部長 |
1962年10月6日
|
1985年3月当社入社2010年4月当社執行役員モールド事業部長2014年4月当社執行役員営業本部長2016年4月当社上席執行役員営業本部長兼新事業推進本部長2017年6月当社取締役上席執行役員営業本部長兼新事業推進本部長2018年4月当社取締役上席執行役員営業本部・新事業推進本部担当新事業推進本部長2021年4月当社取締役常務執行役員営業本部・新事業推進本部担当新事業推進本部長2022年6月当社取締役常務執行役員コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション開発本部担当コア技術事業本部長2024年1月当社取締役常務執行役員コア技術事業本部・開発本部担当コア技術事業本部長(現任) |
取締役管理本部長 |
1964年8月16日
|
1987年4月当社入社2008年4月当社生産本部生産管理室長2010年4月当社管理本部企画部長2014年4月TOWA半導体設備(蘇州)有限公司総経理2017年10月当社経営企画本部長2019年4月当社執行役員経営企画本部長2021年4月当社執行役員管理本部長2021年6月当社取締役執行役員経営企画本部・管理本部担当管理本部長2022年6月当社取締役上席執行役員経営企画本部・管理本部担当管理本部長(現任) |
取締役生産本部長 |
1965年11月3日
|
1984年6月当社入社2010年10月TOWA半導体設備(蘇州)有限公司総経理2014年4月当社システム事業部システム製造部長2017年10月当社モールド事業部付部長2018年10月当社モールド事業部長2020年4月当社執行役員生産本部長2022年6月当社取締役執行役員生産本部担当生産本部長(現任) |
取締役営業本部長 |
1969年8月1日
|
1990年10月当社入社2015年4月当社営業本部営業技術部長2016年4月当社営業本部グローバル営業部長2018年4月当社営業本部長2020年4月当社執行役員営業本部長2022年6月当社取締役執行役員営業本部担当営業本部長2024年1月当社取締役執行役員営業本部・シンギュレーション事業本部担当営業本部長(現任) |
取締役(常勤監査等委員) |
1961年3月18日
|
2000年10月当社入社2008年10月当社品質保証管理室長2012年4月当社坂東記念研究所管理室長2013年1月当社管理本部企画部長2014年10月当社執行役員経営企画本部長2017年10月当社執行役員TOWAMSdn .Bhd .Managing Director 2022年4月当社執行役員2022年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1968年8月2日
|
1998年10月中央監査法人入所2005年1月和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任)2012年6月当社監査役2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)2022年3月シライ電子工業株式会社社外取締役監査等委員(現任) |
取締役(監査等委員) |
1969年12月10日
|
1997年4月弁護士登録2005年10月後藤総合法律事務所開設(現任)2020年6月当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1959年12月13日
|
1989年10月サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所2003年7月有限責任監査法人トーマツパートナー2020年7月田中公認会計士事務所開設、所長に就任(現任)2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)2023年6月株式会社ワコールホールディングス社外監査役(現任) |
エノモト 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1956年1月6日
|
1983年12月 当社入社 1993年6月 リードフレーム事業部営業部長 1996年5月 ESP事業部長 1998年7月 LMシステム事業部長 2000年11月 ENOMOTOHONGKONGCo .,Ltd .董事長 2001年1月 ZHONGSHANENOMOTOCo .,Ltd .董事長 2007年6月 当社取締役 2013年10月 取締役リードフレーム事業本部長 2014年6月 代表取締役社長 2016年7月 ZHONGSHANENOMOTOCo .,Ltd .董事(現任) 2016年10月 ENOMOTOHONGKONGCo .,Ltd .董事(現任) 2024年6月 取締役会長(現任) |
代表取締役社長上席執行役員(注)5 |
1963年6月21日
|
1988年3月 当社入社 2007年4月 管理本部総務部長 2013年4月 リードフレーム事業本部塩山工場長 2013年6月 取締役リードフレーム事業本部塩山工場長 2014年6月 取締役塩山工場長 2015年10月 取締役本社工場長 2016年10月 ENOMOTOHONGKONGCo .,Ltd .董事長 2017年4月 当社取締役 2017年4月 ENOMOTOPHILIPPINEMANUFACTURINGInc . 2017年4月 ENOMOTOLANDCORPORATION取締役社長 2018年4月 当社取締役執行役員 2018年6月 当社常務取締役執行役員 2019年4月 常務取締役執行役員海外統括 2020年4月 常務取締役上席執行役員海外統括 2021年1月 常務取締役上席執行役員国内統括f 2021年4月 常務取締役上席執行役員国内統括兼経営管理グループ統括兼総務部長 2022年4月 代表取締役専務上席執行役員 2022年4月 ENOMOTOHONGKONGCo .,Ltd .董事長(現任) 2023年6月 代表取締役専務上席執行役員国内統括 2024年6月 代表取締役社長上席執行役員(現任) |
取締役上席執行役員本社製造グループ担当(注)5 |
1964年12月5日
|
1990年5月 当社入社 2000年7月 藤野事業部長 2003年7月 リードフレーム事業部長 2005年6月 取締役リードフレーム事業部長兼営業部長 2007年4月 取締役製造本部長兼業務推進室長 2009年4月 取締役リードフレーム事業本部長兼営業部長 2011年4月 取締役リードフレーム事業本部長 2011年6月 ENOMOTOHONGKONGCo .,Ltd .董事 2011年6月 ZHONGSHANENOMOTOCo .,Ltd .監事 2013年10月 当社取締役 2013年10月 ENOMOTOPHILIPPINEMANUFACTURINGInc . 2017年4月 取締役本社製造グループ管掌役員兼本社工場長 2018年4月 取締役執行役員業務推進グループ統括 2020年4月 取締役上席執行役員業務推進グループ統括 2020年10月 取締役上席執行役員本社製造グループ担当(現任) |
取締役上席執行役員(注)5 |
1960年1月3日
|
1982年4月 当社入社 2014年6月 ZHONGSHANENOMOTOCo .,Ltd .董事 2016年4月 担当部長 2018年4月 執行役員 2018年4月 ZHONGSHANENOMOTOCo .,Ltd .董事長(現任) 2020年4月 上席執行役員 2023年6月 取締役上席執行役員海外統括 2024年4月 取締役上席執行役員(現任) |
取締役(常勤監査等委員) |
1955年1月23日
|
1978年4月 株式会社山梨中央銀行入行 2001年6月 同行中央市場支店長 2003年2月 同行融資審査部副部長兼審査グループ主任審査役 2005年6月 同行柳町支店長 2005年12月 同行柳町支店長兼東支店長 2007年6月 同行八王子支店長 2007年7月 同行執行役員八王子支店長 2009年4月 同行執行役員東京支店長兼西東京推進部長 2009年6月 同行取締役東京支店長 2011年6月 同行取締役融資審査部長 2013年6月 同行常務取締役営業統括部長 2015年6月 同行常務取締役経営企画部長 2017年6月 同行常務取締役経営企画部長退任 2017年6月 山梨中銀ディーシーカード株式会社代表取締役社長 2019年6月 同社代表取締役社長退任 2019年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1978年11月16日
|
2002年10月 東京地方検察庁入庁 2003年4月 さいたま地方検察庁 2003年7月 同庁退庁 2006年4月 弁護士登録八巻法律事務所弁護士(現任) 2016年4月 国立大学法人山梨大学非常勤監事(現任) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 株式会社山梨中央銀行監査役(現任) |
取締役(監査等委員) |
1966年2月22日
|
1997年10月 中央監査法人入所 2000年12月 同所退所 2001年1月 公認会計士補河内事務所(現氏家公認会計士事務所)設立(現任) 2001年4月 公認会計士登録(現任) 2005年2月 税理士登録(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年7月 興亜監査法人社員(現任) |
取締役(監査等委員) |
1952年6月4日
|
1977年4月 全日空商事株式会社入社 2002年9月 同社機械部長 2006年7月 同社執行役員 2008年4月 同社取締役株式会社武蔵の杜カントリークラブ代表取締役社長 2010年4月 全日空商事株式会社常務取締役 2011年4月 全日空商事株式会社常務取締役ANAFESTA株式会社代表取締役社長 2012年4月 全日空商事株式会社常務取締役pandaFlight Academy 株式会社専務取締役 2013年3月 全日空商事株式会社常務取締役退任 2013年4月 米国全日空商事株式会社代表取締役社長 2015年3月 同社代表取締役社長退任 2015年4月 全日空商事株式会社顧問 2016年3月 同社退社 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング