他社比較
DOWAホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1953年11月15日
|
1978年4月 当社入社 2003年4月 当社エコビジネス&リサイクルカンパニーバイスプレジデント 2003年6月 当社執行役員、エコビジネス&リサイクルカンパニーバイスプレジデント 2005年4月 当社執行役員、エコビジネス&リサイクルカンパニープレジデント 2006年10月 当社執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長 2008年4月 小坂製錬㈱代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役 2009年2月 当社上席執行役員 2009年4月 当社上席執行役員副社長 2009年6月 当社代表取締役社長 2012年4月 日本鉱業協会会長(2013年3月まで) 2018年6月 当社代表取締役会長(現) 2019年3月 藤田観光㈱社外取締役(現) 2019年6月 ㈱CKサンエツ社外取締役(監査等委員)(現) |
代表取締役社長 |
1960年10月18日
|
1983年4月 当社入社 2004年8月 当社メタルズカンパニー資源・原料部長 2006年4月 当社メタルズカンパニー企画室長 2006年10月 DOWAメタルマイン㈱取締役、企画室長 2011年4月 小坂製錬㈱代表取締役社長 2013年4月 当社執行役員兼DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長 2018年4月 当社上席執行役員副社長 2018年4月 日本鉱業協会会長(2019年3月まで) 2018年6月 当社代表取締役社長(現) 2024年4月 日本鉱業協会会長(現) |
取締役 |
1960年8月28日
|
1984年4月 当社入社 2011年4月 エコシステム千葉㈱常務取締役 2013年4月 DOWAエコシステム㈱取締役、ウェステック事業部長 2017年4月 当社執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長 2021年4月 当社執行役員、品質保証、環境・安全担当 2021年6月 当社取締役品質保証、環境・安全担当(現) 2021年6月 DOWAエコシステム㈱取締役(現)、DOWAサーモテック㈱取締役(現) |
取締役 |
1961年4月13日
|
1984年4月 当社入社 1999年6月 当社金属材料研究所長 2004年4月 当社エレクトロニクス&メタルプロセシングカンパニー金属加工事業部塩尻工場長 2006年4月 当社メタルプロセシングカンパニー金属材料研究所長 2006年10月 DOWAメタルテック㈱取締役、金属材料研究所長 2013年4月 同社取締役、金属加工事業部長 2016年4月 当社執行役員兼DOWAメタルテック㈱代表取締役社長 2021年4月 当社執行役員、技術、事業開発担当 2021年6月 当社取締役技術、事業開発担当 2021年6月 DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAメタルテック㈱取締役(現)、DOWAテクノロジー㈱取締役(現) 2023年4月 当社取締役技術、事業開発、知財担当(現) |
取締役 |
1962年10月14日
|
1985年4月 当社入社 2007年3月 DOWAメタルマイン㈱亜鉛事業部長 2008年4月 同社取締役、亜鉛事業部長 2011年4月 同社取締役、企画室長 2018年4月 当社人事・人材開発部門部長 2021年4月 当社執行役員、人事部長 2022年6月 当社取締役人事部長総務・法務担当(現) 2022年6月 DOWAメタルマイン㈱取締役(現)、DOWAマネジメントサービス㈱取締役(現) |
取締役 |
1962年12月21日
|
1991年7月 当社入社 2008年6月 DOWAオーリンメタル㈱取締役 2012年4月 同社代表取締役社長 2016年4月 DOWAメタルテック㈱取締役、経営企画室長 2018年4月 当社企画・広報部門部長 2018年4月 DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAメタルテック㈱取締役(現) 2021年4月 当社執行役員、経営企画部長兼サステナビリティ推進室長、広報IR室長 2022年6月 当社取締役経営企画部長兼サステナビリティ推進室長、広報IR室長経理、財務担当 2023年4月 当社取締役経営企画部長兼広報IR室長経理、財務担当(現) |
取締役 |
1943年9月25日
|
1972年4月 弁護士登録 1972年4月 菊池法律特許事務所入所 1980年1月 桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)パートナー 2000年5月 Inter -Pacific Bar Association 女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長(2002年5月まで) 2003年8月 内閣府食品安全委員会専門委員(2013年9月まで) 2007年3月 ボッシュ㈱監査役(2009年3月まで) 2008年1月 西村あさひ法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)カウンセル 2008年5月 (公財)国際民商事法センター評議員(2017年6月まで) 2009年4月 シティユーワ法律事務所パートナー(現) 2012年10月 内閣府政府調達苦情検討委員会委員長代理(2014年10月まで) 2013年4月 (一財)日本法律家協会理事(現) 2015年6月 当社取締役(現) 2015年6月 太平洋セメント㈱社外取締役(現) 2016年6月 住友ベークライト㈱社外監査役(2019年6月まで) 2017年9月 日本工営㈱(現IDEホールディングス㈱)社外監査役 2023年7月 IDEホールディングス㈱社外取締役(監査委員会委員長)(現) |
取締役 |
1958年12月4日
|
1981年4月 日鉄鉱業㈱入社 2007年6月 同社九州支店長 2010年6月 同社本社資源営業部長 2011年6月 同社取締役、金属営業部担当兼資源営業部長 2012年6月 同社常務取締役、経理部・資源営業部・金属営業部管掌 2013年6月 同社取締役副社長 2015年4月 同社代表取締役社長 2019年5月 同社取締役 2019年6月 同社相談役 2021年3月 同社名誉相談役(現) 2021年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1971年3月26日
|
1999年4月 ㈱クボタ入社(2000年3月まで) 2000年4月 秋田大学工学資源学部助手 2003年2月 同大学工学資源学部助教授 2007年4月 同大学工学資源学部准教授 2009年4月 同大学工学資源学部教授 2010年4月 同大学大学院工学資源学研究科教授 2014年4月 同大学国際資源学部教授(現) 2016年4月 同大学大学院国際資源学研究科教授(現) 2019年2月 (一社)環境資源工学会理事(現) 2020年3月 (一社)資源・素材学会プロセス・素材部門委員会グループ統括業務執行理事(2021年3月まで) 2022年3月 同学会東北支部長兼教育センター兼教育及び人材育成担当業務執行理事(現) 2022年6月 (一社)環境資源工学会副会長(現) 2023年6月 当社取締役(現) 2024年4月 秋田大学国際資源学部長(現)、同大学大学院国際資源学研究科長(現) |
取締役 |
1956年6月19日
|
1979年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 1993年3月 同社大宮支店企画通信営業部長 1995年7月 同社人事部・中央研修センターマルチメディア研修部門長 1997年7月 同社国際本部海外ソリューション事業部門担当部長 1999年7月 NTTコミュニケーションズ㈱コンシューマ&オフィス事業部部長 2004年4月 NTTレゾナント㈱インキュベーション開発部門長 2007年4月 (一財)マルチメディア復興センター情報通信研究部長(2014年6月まで) 2014年6月 ㈱NTT東日本-南関東常勤監査役(2018年6月まで) 2019年6月 日本曹達㈱社外取締役(2022年6月まで) 2024年6月 当社取締役(現) |
監査役(常勤) |
1959年6月16日
|
1983年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2008年4月 同行米州業務管理部長 2011年4月 同行執行役員管理部長(2012年3月まで) 2012年4月 DIAMアセットマネジメント㈱常務取締役(2016年9月まで) 2016年10月 アセットマネジメントOne ㈱常務執行役員(2018年3月まで) 2018年4月 保土谷化学工業㈱常務執行役員(2021年3月まで) 2021年6月 当社監査役(現) |
監査役(常勤) |
1972年9月22日
|
1995年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京事務所入社(2004年6月まで) 2005年1月 有限責任あずさ監査法人大阪事務所入社 2015年4月 同法人東京事務所 2019年7月 同法人アドバイザリー事業部(2023年6月まで) 2023年7月 堤あづさ公認会計士事務所開業(現) 2024年6月 当社監査役(現) |
監査役(非常勤) |
1962年12月23日
|
1992年4月 弁護士登録 1992年4月 丸の内総合法律事務所入所 2005年1月 同事務所パートナー(現) 2014年10月 司法試験考査委員(労働法)(2017年10月まで) 2015年3月 競馬セキュリティサービス㈱取締役(現) 2018年5月 雪印種苗㈱取締役(現) 2023年6月 当社監査役(現) |
監査役(非常勤) |
1961年7月3日
|
1985年4月 藤田観光㈱入社 2002年5月 同社コーポレートセンター管財グループグループリーダー 2004年3月 同社コーポレートセンター不動産センターセンター長 2006年11月 同社顧客センター長 2007年3月 同社ワシントンカンパニー企画室企画グループリーダー 2008年1月 同社ワシントンカンパニー企画室長 2008年12月 藤田グリーン・サービス㈱取締役 2012年3月 同社代表取締役社長 2015年3月 ㈱フェアトン代表取締役副社長 2017年4月 藤田観光㈱管理グループプロパティ・関連事業担当責任者 2019年3月 ㈱フェアトン代表取締役社長 2023年3月 藤田観光㈱監査役(現) 2023年6月 当社監査役(現) |
住友金属鉱山 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役取締役会長 |
1960年6月20日
|
1984年4月当社入社2013年6月執行役員金属事業本部副本部長2014年6月取締役経営企画部長2015年6月金属事業本部長2016年6月常務執行役員2018年6月代表取締役(現職)取締役社長社長(執行役員)2024年6月取締役会長(現職) |
代表取締役取締役社長社長 |
1963年2月24日
|
1987年4月当社入社2008年4月金属事業本部ニッケル工場長2013年7月金属事業本部事業室勤務2014年6月金属事業本部事業室長2016年6月執行役員金属事業本部副本部長2018年6月金属事業本部長2019年6月取締役2020年6月常務執行役員2022年6月専務執行役員2024年6月代表取締役(現職)取締役社長(現職)社長(執行役員)(現職) |
取締役常務執行役員金属事業本部長 |
1966年1月5日
|
1990年4月当社入社2016年6月金属事業本部播磨事業所長2017年7月金属事業本部東予工場長2020年6月執行役員2021年1月金属事業本部副本部長2023年6月取締役(現職)常務執行役員(現職)金属事業本部長(現職) |
取締役常務執行役員経営企画部長 |
1964年7月25日
|
1987年4月当社入社2016年6月経営企画部長2018年6月当社執行役員金属事業本部副本部長2021年6月機能性材料事業本部副本部長2022年6月当社常務執行役員(現職)機能性材料事業本部長2023年6月経営企画部長(現職)2024年6月取締役(現職) |
取締役常務執行役員資源事業本部長 |
1964年5月7日
|
1989年4月当社入社2018年3月技術本部技術企画部勤務2019年6月技術本部新居浜研究所長2021年6月当社執行役員技術本部副本部長2023年6月技術本部長2024年6月取締役(現職)常務執行役員(現職)資源事業本部長(現職) |
取締役 |
1956年5月7日
|
1986年4月弁護士登録和田良一法律事務所入所1992年3月太田・石井法律事務所開設2018年6月取締役(現職) |
取締役 |
1954年5月17日
|
1978年4月日本電気株式会社入社2006年4月同社企業ソリューションビジネスユニット流通・サービスソリューション事業本部長2008年4月同社執行役員2010年4月同社執行役員常務2010年6月同社取締役2016年4月同社執行役員副社長2018年4月同社シニアオフィサー2020年6月取締役(現職)2021年6月日本電気株式会社シニアオフィサー退任 |
取締役 |
1946年2月22日
|
1970年4月味の素株式会社入社1988年7月同社中央研究所部長1993年7月同社開発企画室部長1993年10月味の素ファインテクノ株式会社取締役電子材料事業部長2002年6月同社専務取締役電子材料事業部長2004年6月同社取締役副社長2008年7月味の素株式会社首席理事2009年6月同社首席理事退任2012年6月味の素ファインテクノ株式会社顧問2014年6月同社顧問退任2024年6月取締役(現職) |
常任監査役(常勤) |
1962年5月17日
|
1986年4月当社入社2014年6月総務法務部長2019年4月総務部長法務部長2021年6月監査役(常勤)2022年6月常任監査役(常勤)(現職) |
監査役(常勤) |
1964年12月3日
|
1988年4月当社入社2015年7月広報IR部勤務2018年4月経理部勤務2022年6月監査役(常勤)(現職) |
監査役 |
1953年10月5日
|
1983年9月監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所1987年3月公認会計士登録2003年7月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員2006年5月同監査法人理事2008年8月新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)経営専務理事2010年8月同監査法人シニアパートナー2016年6月同監査法人退職若松公認会計士事務所開設2019年9月税理士登録2021年6月監査役(現職) |
監査役 |
1958年4月20日
|
1982年4月日本輸出入銀行入行2008年10月株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行審査部長2011年1月同行経営管理室長2012年4月株式会社国際協力銀行西日本総代表2013年12月同行執行役員西日本総代表2015年6月同行執行役員退任2015年7月同行退職2015年8月野村證券株式会社顧問2017年6月同社顧問退任株式会社JBICIGPartners 代表取締役CEO2023年6月同社代表取締役CEO退任2024年6月監査役(現職) |
三井金属鉱業 役員構成
情報が見つかりませんでした。
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング