他社比較
武田薬品工業 役員構成
情報が見つかりませんでした。
エーザイ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役 |
1947年12月27日
|
1975年10月 当社入社 1983年4月 研開推進部長 1983年6月 取締役 1985年4月 研究開発本部長 1985年6月 常務取締役 1986年6月 代表取締役専務 1987年6月 代表取締役副社長 1988年4月 代表取締役社長 2003年6月 代表取締役社長兼CEO 2004年6月 取締役兼代表執行役社長(CEO) 2006年1月 財団法人内藤記念科学振興財団(現公益財団法人内藤記念科学振興財団)理事長(現任) 2014年6月 取締役兼代表執行役CEO(現任) |
取締役 |
1953年3月30日
|
1975年11月 アーサーヤング会計事務所入所 1979年12月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1980年3月 公認会計士登録 1999年7月 同監査法人代表社員 2002年5月 同監査法人本部理事 2006年6月 同監査法人専務理事 2010年6月 同監査法人理事長、KPMGジャパンチェアマン 2011年9月 KPMGアジア太平洋地域チェアマン 2013年10月 KPMGジャパンCEO 2015年9月 朝日税理士法人顧問(現任) 2016年6月 オムロン株式会社社外監査役(現任) 2017年6月 SOMPOホールディングス株式会社社外監査役 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任) |
取締役 |
1957年11月22日
|
1981年4月 当社入社 2004年4月 事業開発部長 2005年6月 執行役 2006年6月 ビジネスデベロップメント担当 2007年6月 常務執行役 2009年7月 エーザイプロダクトクリエーションシステムズチーフプロダクトクリエーションオフィサー 2010年6月 専務執行役 2011年6月 IR担当 2012年6月 代表執行役副社長 2012年6月 グローバル事業開発担当 2012年6月 エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社代表取締役社長 2014年6月 代表執行役CPCO兼CIO 2014年6月 チーフインフォメーションオフィサー 2014年10月 代表執行役コーポレートプランニング&ストラテジー担当兼CIO 2014年10月 コーポレートプランニング&ストラテジー担当 2016年4月 代表執行役日本事業担当兼CIO 2016年4月 日本事業担当 2016年4月 認知症ソリューション本部担当 2017年4月 hhcソリューション本部担当 2019年6月 取締役(現任) |
取締役 |
1965年10月12日
|
1988年4月 野村證券株式会社入社 1996年4月 明治大学商学部専任助手 1997年4月 同大学専任講師 2000年4月 同大学助教授 2002年4月 地方公務員共済組合連合会資金運用委員 2005年10月 明治大学商学部教授(現任) 2006年4月 ミシガン大学ビジネススクール客員研究員 2013年4月 立教大学経済学部非常勤講師 2020年4月 日本大学商学部非常勤講師 2020年4月 全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年4月 地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員(現任) 2022年3月 ピジョン株式会社社外取締役(現任) |
取締役議長 |
1952年5月26日
|
1982年2月 本田技研工業株式会社入社 2003年6月 同社取締役汎用事業本部長 2006年4月 同社取締役事業管理本部長 2007年6月 同社常務取締役事業管理本部長 2008年4月 同社常務取締役アジア・大洋州本部長アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役社長(2011年3月退任) 2011年4月 本田技研工業株式会社取締役専務執行役員事業管理本部長リスクマネジメントオフィサー兼務システム統括兼務 2012年4月 同社取締役専務執行役員事業管理本部長IT本部長兼務リスクマネジメントオフィサー兼務渉外担当兼務 2013年4月 同社代表取締役会長(2016年6月退任) 2014年5月 一般社団法人日本自動車工業会会長(2016年5月退任) 2020年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ社外取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任) 2023年6月 当社取締役議長(現任) |
取締役 |
1960年2月8日
|
1988年4月 当社入社 2009年6月 デマンド・チェーン本部川島工場製剤部長理事職 2010年6月 2012年10月 エーザイデマンドチェーンシステムズニューケミカルエンティティデマンドチェーンユニットプレジデント 2012年10月 Eisai Manufacturing Ltd .Managing Director 2014年4月 執行役員 2014年4月 川島工園長兼工場長 2016年4月 エーザイデマンドチェーンシステムズニューロロジーデマンドチェーンユニットプレジデント 2017年5月 エーザイデマンドチェーンシステムズデピュティプレジデント 2017年6月 執行役 2017年6月 エーザイデマンドチェーンシステムズプレジデント 2020年6月 常務執行役 2021年6月 取締役(現任) |
取締役 |
1974年5月14日
|
2000年4月 弁護士登録 2007年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー(2018年10月退任) 2008年6月 テクマトリックス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年1月 三浦法律事務所設立同弁護士法人パートナー(現任) 2020年6月 東京エレクトロン株式会社社外監査役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1957年9月8日
|
1982年4月 当社入社 2010年6月 チーフプロダクトクリエーションオフィサー付担当部長理事職 2011年6月 2012年4月 プロダクトクリエーション本部推進部長執行役員 2012年6月 プロダクトクリエーション本部ポートフォリオ戦略・推進部長 2012年6月 2016年4月 執行役 2016年4月 メディスン開発センター長 2017年6月 メディスン開発センター長兼hhcデータクリエーション担当兼 2018年1月 チーフクオリティオフィサー兼グローバル緊急対応担当 2019年6月 常務執行役 2019年6月 チーフクリニカルクオリティオフィサー兼チーフプロダクトクオリティオフィサー兼グローバル緊急対応担当 2022年6月 取締役(現任) |
取締役 |
1964年11月25日
|
1983年9月 ウェストランド・ヘリコプターズ社入社 1997年12月 アグスタウェストランド社日本ゼネラルマネージャー 2003年1月 同社リージョナル・ディレクター北東アジア(日本、韓国、台湾) 2004年1月 ロールス・ロイス社日本支社長兼ロールス・ロイス韓国支社長 2014年1月 ベルヘリコプター株式会社日本代表取締役社長(2018年3月退任) 2018年3月 ソーンリー・インターナショナル最高経営責任者(現任) 2019年6月 一般社団法人国際安全保障産業協会監査役会委員(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1954年8月9日
|
1977年4月 三菱商事株式会社入社 2001年4月 同社食品本部水産ユニットマネージャー 2004年4月 同社中部支社生活産業部長 2005年9月 株式会社ローソン執行役員 2006年5月 同社取締役専務執行役員 2008年4月 三菱商事株式会社執行役員 2009年4月 同社執行役員生活産業グループCEO補佐(次世代事業開発担当) 2010年4月 同社常務執行役員生活産業グループCOO 2011年4月 同社常務執行役員生活産業グループCEO 2011年6月 三菱食品株式会社社外取締役 2013年3月 同社社外取締役退任 2013年4月 三菱商事株式会社常務執行役員アジア・大洋州統括 2016年4月 三菱食品株式会社社長執行役員 2016年6月 同社代表取締役社長 2021年6月 同社相談役(2022年6月退任) 2023年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1961年9月16日
|
1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1991年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社 1993年9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク入社 1996年6月 同社マネージング・ディレクター 2003年4月 同社日本支社代表およびエグセクティブ・コミッティーメンバー 2013年4月 同社エグゼクティブ・コミッティーメンバー 2015年6月 SCSK株式会社社外取締役 2016年6月 同社社外取締役(監査等委員) 2017年3月 昭和シェル石油株式会社(現出光興産株式会社)社外取締役 2018年6月 株式会社村田製作所社外取締役(監査等委員) 2019年4月 出光興産株式会社社外取締役 2020年6月 日本水産株式会社(現株式会社ニッスイ)社外取締役(現任) 2020年6月 株式会社村田製作所社外取締役(現任) 2020年7月 株式会社企業統治推進機構(現株式会社ボードアドバイザーズ)シニアパートナー(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) |
第一三共 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長兼CEO会長執行役員 |
1954年8月5日
|
1978年4月 三共㈱入社 2005年7月 同社安全性研究所長 2007年4月 当社安全性研究所長 2009年4月 当社執行役員研究開発本部プロジェクト推進部長 2011年4月 当社執行役員グループ人事担当兼グループCSR担当 2012年4月 当社執行役員戦略本部経営戦略部長 2014年4月 当社常務執行役員日本カンパニープレジデント兼事業推進本部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員日本カンパニープレジデント兼事業推進本部長 2015年4月 当社取締役専務執行役員国内外営業管掌 2016年4月 当社取締役副社長執行役員総務・人事本部長兼メディカルアフェアーズ本部長 2016年6月 当社代表取締役副社長執行役員総務・人事本部長兼メディカルアフェアーズ本部長 2017年4月 当社代表取締役社長兼COO社長執行役員 2019年6月 当社代表取締役社長兼CEO社長執行役員 2023年4月 当社代表取締役会長兼CEO会長執行役員(現任) |
代表取締役社長兼COO社長執行役員 |
1962年10月31日
|
1986年4月 三共㈱入社 2017年4月 当社ASCAカンパニー事業企画部長 2018年4月 当社執行役員ASCAカンパニープレジデント 2021年4月 当社常務執行役員経営企画・管理本部長CFO 2021年6月 当社取締役常務執行役員経営企画・管理本部長CFO 2022年4月 当社取締役専務執行役員経営企画・管理本部長CFO 2023年4月 当社代表取締役社長兼COO社長執行役員(現任) |
代表取締役専務執行役員 |
1961年3月6日
|
1988年4月 第一製薬㈱入社 2010年4月 U3PharmaGmbHCEO 2015年4月 当社戦略本部経営戦略部長 2016年4月 当社戦略本部経営戦略部長兼オンコロジー事業グループ長 2017年4月 当社執行役員経営戦略本部経営推進部長 2019年4月 当社常務執行役員製品戦略本部長 2020年4月 当社専務執行役員製品戦略本部長 2020年6月 当社取締役専務執行役員製品戦略本部長 2021年4月 当社取締役専務執行役員経営戦略本部長 2022年4月 当社取締役専務執行役員日本事業ユニット長 2022年6月 当社代表取締役専務執行役員日本事業ユニット長(現任) |
取締役専務執行役員 |
1961年4月27日
|
1987年4月 三共㈱入社 2013年4月 当社研究開発本部ベンチャーサイエンスラボラトリー長 2019年4月 当社執行役員Executive Vice President 、RDAffairs 、Daiichi Sankyo ,Inc . 2022年4月 当社常務執行役員経営戦略本部長 2022年6月 当社取締役常務執行役員経営戦略本部長 2023年4月 当社取締役専務執行役員ヘッドオブグローバルコーポレートストラテジーCSt O(現任) |
取締役常務執行役員 |
1964年2月6日
|
1987年4月 第一製薬㈱入社 2019年4月 当社総務本部人事部長 2021年4月 当社執行役員総務本部人事管掌 2023年4月 当社常務執行役員ヘッドオブグローバルHRCHRO 2024年6月 当社取締役常務執行役員ヘッドオブグローバルHRCHRO(現任) |
社外取締役(取締役会議長) |
1948年12月26日
|
1971年7月 石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社 1987年6月 米国IHIINC.副社長 2002年7月 石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)理事財務部次長・資金グループ担当部長 2004年6月 同社執行役員財務部長 2005年4月 同社常務執行役員財務部長 2005年6月 同社取締役常務執行役員財務部長 2007年4月 同社代表取締役社長兼最高経営執行責任者 2012年4月 同社代表取締役会長 2016年4月 同社取締役 2016年6月 同社相談役 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 ㈱IHI特別顧問(現任) 2023年6月 当社取締役会議長(現任) |
社外取締役(報酬委員会委員長) |
1958年1月16日
|
1980年4月 ㈱三菱油化(現三菱ケミカル㈱)入社 1988年12月 ㈱生活科学研究所入社 1995年7月 ㈱情報通信総合研究所入社 1998年7月 同社ECビジネス開発室長 2001年12月 ㈱イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現任) 2006年6月 日本電気㈱社外取締役 2009年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 2012年6月 ㈱損害保険ジャパン社外監査役 2013年6月 NKSJホールディングス㈱(現SOMPOホールディングス㈱)社外取締役 2014年6月 日本写真印刷㈱(現NISSHA㈱)社外取締役 2014年6月 ㈱ゆうちょ銀行社外取締役 2018年6月 東京ガス㈱社外監査役 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 2021年6月 東京ガス㈱社外取締役 2021年6月 京浜急行電鉄㈱社外取締役(現任) 2022年6月 ㈱りそなホールディングス社外取締役(現任) |
社外取締役 |
1957年10月25日
|
1998年8月 聖路加国際病院内科医長 2007年11月 聖路加国際病院腎臓内科部長 2011年1月 聖路加国際病院副院長、QIセンター長 2017年11月 群馬大学大学院医学系研究科医療の質・安全学講座教授 2017年11月 群馬大学医学部附属病院医療の質・安全管理部長 2018年4月 群馬大学医学部附属病院特命副病院長(病院機能評価担当) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2023年4月 群馬大学名誉教授兼特別教授(現任) 2023年4月 群馬大学医学部附属病院病院顧問(現任) 2023年4月 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院副院長(現任) |
社外取締役(指名委員会委員長) |
1959年12月27日
|
1982年4月 味の素㈱入社 2004年7月 味の素冷凍食品㈱取締役 2007年6月 同社常務執行役員 2011年6月 味の素㈱執行役員 2013年6月 同社取締役常務執行役員 2013年8月 ブラジル味の素社代表取締役社長 2015年6月 味の素㈱取締役社長最高経営責任者、同社代表取締役 2021年6月 同社取締役代表執行役社長最高経営責任者 2022年4月 同社取締役執行役 2022年6月 同社特別顧問(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) |
社外取締役 |
1956年5月8日
|
1980年4月 日本電信電話公社入社 2014年6月 株式会社NTTデータ取締役常務執行役員エンタープライズITサービスカンパニー長 2015年7月 同社取締役常務執行役員 2016年6月 同社代表取締役副社長執行役員 2018年6月 同社代表取締役社長 2023年7月 株式会社NTTデータグループ代表取締役社長(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) |
常勤監査役(監査役会議長) |
1963年2月28日
|
1988年4月 第一製薬㈱入社 2016年4月 当社研究開発本部研究開発総務部長 2019年4月 当社研究開発本部研究開発総務部参事 2019年6月 当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1963年2月27日
|
1985年3月 三共㈱入社 2015年4月 当社信頼性保証本部安全管理推進部長 2017年4月 当社信頼性保証本部安全管理統括部長 2019年4月 当社執行役員信頼性保証本部長 2022年4月 当社執行役員信頼性保証・安全管理管掌 2023年4月 当社監査役室管掌 2023年6月 当社常勤監査役(現任) |
社外監査役 |
1968年7月28日
|
1996年4月 アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)入所 2005年1月 同事務所パートナー弁護士(現任) 2007年4月 慶應義塾大学法科大学院准教授 2014年3月 公益財団法人石橋財団理事(現任) 2018年6月 当社社外監査役(現任) 2022年5月 ディップ㈱社外監査役 2022年6月 アルコニックス㈱社外取締役(現任) 2023年6月 ディップ㈱社外取締役(監査等委員)(現任) |
社外監査役 |
1962年1月29日
|
1984年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1990年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1994年8月 公認会計士登録 2007年7月 同監査法人パートナー 2020年8月 渡辺雅子公認会計士事務所代表(現任) 2021年6月 当社社外監査役(現任) 2021年8月 ㈱サカタのタネ社外取締役(現任) |
社外監査役 |
1961年3月21日
|
1983年4月 警察庁入庁 2009年10月 福島県警察本部長 2012年4月 警察庁長官官房人事課長 2013年4月 警視庁公安部長 2014年4月 神奈川県警察本部長 2015年8月 警察庁外事情報部長 2016年9月 警察庁警備局長 2018年1月 警察庁長官官房長 2018年9月 警察庁次長 2020年1月 警察庁長官 2021年9月 警察庁長官退官 2022年6月 当社社外監査役(現任) 2023年6月 ㈱日本取引所グループ社外取締役(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング