他社比較
ミヨシ油脂 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長兼CEO兼CBO(最高経営・ブランディング責任者) |
1975年6月7日
|
2005年3月 玉の肌石鹸株式会社取締役 2006年3月 ミヨシ石鹸株式会社取締役 2011年4月 当社入社 2016年1月 当社執行役員経営企画室長 2016年3月 当社取締役執行役員経営企画室長 2017年3月 当社取締役常務執行役員経営企画室長 2018年3月 当社代表取締役専務執行役員経営企画室長兼食品本部、油化本部管掌 2019年3月 当社代表取締役社長執行役員 2021年3月 当社代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者) 2023年3月 当社代表取締役社長兼CEO兼CBO(最高経営・ブランディング責任者)(現任) |
代表取締役常務兼COO(最高執行責任者) |
1958年8月14日
|
1977年4月 当社入社 2015年4月 当社油化本部営業部長 2016年4月 当社油化本部営業部長兼企画業務部長 2017年4月 当社油化本部営業統括兼企画業務部長 2018年3月 当社執行役員油化本部営業統括兼企画業務部長 2019年3月 当社取締役執行役員油化本部営業統括兼企画業務部長 2020年3月 当社取締役執行役員油化本部副本部長兼業務部長 2021年3月 当社取締役兼CSO(最高営業責任者) 2023年3月 当社代表取締役常務兼COO(最高執行責任者)(現任) |
取締役兼CWO(最高ウェルビーイング責任者) |
1963年4月22日
|
1986年4月 当社入社 2015年4月 当社東京工場長 2016年7月 当社生産本部生産管理部長兼東京工場長 2018年3月 当社執行役員生産本部長 2019年3月 当社取締役執行役員生産本部長 2021年3月 当社取締役兼CHRO・CPO(最高人事・生産責任者) 2023年3月 当社取締役兼CWO(最高ウェルビーイング責任者)(現任) |
取締役執行役員兼CFO(最高財務責任者)管理本部長 |
1961年6月22日
|
1984年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)ストラクチャードファイナンス部投資開発室長 2010年11月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長 2012年6月 日本電子株式会社社外取締役 2013年5月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社取締役 2016年6月 株式会社トクヤマ社外取締役 2020年3月 当社監査役 2022年3月 当社執行役員管理本部副本部長 2023年3月 当社取締役執行役員兼CFO(最高財務責任者)管理本部長(現任) |
取締役執行役員兼CCO(最高コミュニケーション責任者)戦略企画本部長 |
1964年5月1日
|
1984年4月 株式会社日経BP入社 2009年10月 同社日経WinPC編集長 2015年4月 同社日経トレンディプロデューサー 2018年2月 同社日経クロストレンドプロデューサー 2021年6月 当社入社当社上席執行役員マーケティング部長 2022年4月 当社上席執行役員戦略企画本部長兼マーケティング部長兼コーポレート・コミュニケーション部長 2023年3月 当社取締役執行役員兼CCO(最高コミュニケーション責任者)戦略企画本部長(現任) |
取締役 |
1954年10月21日
|
1988年3月 公認会計士登録 2003年7月 中央青山監査法人代表社員 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 2017年7月 村山公認会計士事務所開設(現任) 2018年6月 内外テック株式会社社外取締役(現任) 2019年6月 株式会社J-WAVE社外監査役(現任) 2021年3月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1980年8月2日
|
2012年2月 一般社団法人日本CIS認定協会理事 2012年11月 株式会社プログレス代表取締役 2016年1月 株式会社Dorest (現株式会社WOMANCOLLEGE)代表取締役(現任) 2021年3月 当社取締役(現任) 2023年5月 一般社団法人神奈川ニュービジネス協議会理事(現任) |
常勤監査役 |
1956年11月30日
|
1991年2月 当社入社 2012年3月 当社執行役員人事部長 2014年4月 当社執行役員総務人事部長 2017年3月 当社取締役執行役員管理本部総務人事部長 2021年3月 当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1962年9月11日
|
1986年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 2009年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社CS推進部長 2010年12月 同社静岡支店長 2016年11月 菱進ホールディングス株式会社取締役財務部長 2021年3月 当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1964年8月4日
|
1987年4月 農林中央金庫入庫 2012年7月 同金庫システム企画部部長 2014年3月 同金庫事務企画部長 2017年6月 同金庫退職 2017年6月 農中情報システム株式会社専務取締役 2021年4月 同社代表取締役専務 2023年3月 当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1963年8月9日
|
1986年4月 当社入社 2013年9月 ミヨシ油脂労働組合中央執行委員長 2016年10月 当社生産本部東京工場技術課長 2018年7月 当社食品本部品質保証室長 2024年3月 当社常勤監査役(現任) |
カネカ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1947年3月31日
|
1970年4月 当社入社 1996年1月 カネカテキサスCorp .社長 2000年6月 取締役 2003年6月 常務取締役 2006年6月 取締役常務執行役員 2008年4月 代表取締役社長 2014年4月 代表取締役会長 |
代表取締役社長Business全般担当 |
1961年6月17日
|
1985年4月 当社入社 2012年4月 カネカノースアメリカLLC取締役社長 2012年6月 執行役員 2016年6月 取締役常務執行役員 2020年4月 取締役副社長 2024年4月 代表取締役社長・現職 |
1957年11月13日
|
1981年4月 当社入社 2009年3月 化成事業部長 2011年6月 執行役員 2014年6月 取締役常務執行役員 2017年6月 取締役専務執行役員 2022年4月 取締役副社長 2023年4月 同・現職 |
|
取締役副社長Green Planet 推進部長兼Performance Polymers (MOD)Solutions Vehicle ・Performance Polymers (MS)Solutions Vehicle ・研究・保安担当 |
1959年6月1日
|
1987年4月 当社入社 2009年3月 高機能性樹脂事業部長 2010年6月 執行役員 2012年6月 取締役常務執行役員 2014年4月 代表取締役社長 2020年4月 取締役上級執行役員 2024年4月 取締役副社長・現職 |
取締役常務執行役員カネカアメリカズホールディングInc .取締役社長 |
1960年1月13日
|
1982年4月 当社入社 2011年3月 ソーラーエネルギー事業部長 2014年6月 執行役員 2017年4月 常務執行役員 2019年6月 取締役常務執行役員 2023年4月 同・現職 |
取締役常務執行役員Foods Agris Solutions Vehicle ・Supplement ・Healthy Foods Strategic Unit ・内部統制・グループ会社支援担当 |
1960年9月8日
|
1983年4月 当社入社 2011年3月 食品事業部長 2013年6月 執行役員 2017年4月 常務執行役員 2019年6月 取締役常務執行役員 2023年4月 同・現職 |
取締役常務執行役員経営企画・経理・財務・Io TSolutions Center ・物流Strategic Unit ・IR担当兼財務部長 |
1963年3月9日
|
1985年4月 当社入社 2015年4月 事業統括部長 2015年6月 執行役員 2020年4月 常務執行役員 2022年4月 上級執行役員 2023年6月 取締役常務執行役員 2024年5月 同・現職 |
取締役常務執行役員Medical Solutions Vehicle ・Pharma 担当兼Medical SVPresident 兼Kaneka USInnovation Center 代表 |
1963年2月25日
|
1986年4月 当社入社 2012年3月 カネカベルギーN.V.社長 2014年6月 執行役員 2016年6月 常務執行役員 2022年4月 上級執行役員 2024年6月 取締役常務執行役員・現職 |
取締役 |
1948年1月29日
|
1976年6月 南オーストラリア州立フリンダース大学大学院理学研究科化学専攻博士号取得 1982年4月 北海道大学工学部助教授 1985年8月 宇宙開発事業団宇宙飛行士 2000年10月 科学技術振興事業団(現・国立研究開発法人科学技術振興機構)日本科学未来館館長 2015年6月 当社取締役 2021年4月 国立研究開発法人科学技術振興機構日本科学未来館名誉館長 2022年4月 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構客員 |
取締役 |
1947年6月26日
|
1971年4月 外務省入省 1998年1月 経済局審議官 2002年6月 在香港日本国総領事館総領事 2004年4月 在イスラエル日本国大使館特命全権大使 2009年5月 在ベルギー日本国大使館特命全権大使 2012年10月 特命全権大使経済外交担当兼イラク復興支援等調整担当 2014年1月 外務省退官 2014年6月 一般社団法人日本経済団体連合会経団連会長特別アドバイザー 2014年6月 富士通株式会社社外取締役 2020年6月 当社取締役 |
取締役 |
1962年7月22日
|
1997年4月 株式会社ライトスタッフ取締役事業部長 2002年1月 同社取締役副社長 2003年6月 同社代表取締役社長 2003年10月 株式会社ライトスタッフをオーナーより株式譲渡を受け株式会社イマジンプラス設立同社代表取締役社長 2012年4月 株式会社イマジンネクスト設立同社代表取締役社長 2021年1月 株式会社イマジンプラスを上場企業に株式譲渡同社顧問 2022年1月 株式会社学情社外取締役 2022年6月 当社取締役 |
取締役 |
1985年11月18日
|
2021年11月 公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)アスリート委員 2022年4月 公益財団法人日本ウエイトリフティング協会ナショナルコーチ、アンチ・ドーピング体制審議委員・検討部委員 2022年6月 国際ウエイトリフティング連盟(International Weightlifting Federation )理事 2023年4月 特定非営利活動法人日本オリンピアンズ協会理事 2023年6月 公益財団法人日本ウエイトリフティング協会常務理事 2023年6月 当社取締役 |
監査役常勤 |
1954年2月19日
|
1978年4月 当社入社 2004年6月 経理部長 2009年6月 取締役常務執行役員 2015年6月 監査役(常勤) |
監査役常勤 |
1955年5月4日
|
1980年4月 当社入社 2009年6月 経理部長 2010年6月 執行役員 2014年6月 常務執行役員 2015年6月 取締役常務執行役員 2018年4月 取締役専務執行役員 2023年6月 監査役(常勤) |
監査役 |
1955年8月25日
|
1981年4月 弁護士登録橋元四郎平法律事務所(現・橋元綜合法律事務所)入所 2004年1月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 2011年4月 東京弁護士会副会長 2015年6月 当社監査役 |
監査役 |
1966年11月30日
|
1993年4月 弁護士登録大江橋法律事務所(現・弁護士法人大江橋法律事務所)入所 2007年6月 当社補欠監査役 2014年4月 大阪弁護士会副会長 2016年6月 当社監査役 |
ADEKA 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
1961年11月10日
|
1985年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員化学品企画部長 2015年6月 当社執行役員大阪支社長 2016年6月 当社取締役兼執行役員大阪支社長 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員経営企画部長兼設備投資委員長 2018年6月 当社代表取締役社長 2023年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現) |
代表取締役兼専務執行役員社長補佐秘書室担当人事部担当購買・物流部担当内部統制推進委員長 |
1956年7月7日
|
1979年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2005年7月 ㈱みずほ銀行管理部長 2007年6月 当社常勤監査役 2009年6月 当社取締役兼執行役員法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長(現)兼危機管理委員長(現リスクマネジメント委員長)(現) 2009年12月 日本農薬㈱社外監査役 2010年6月 当社取締役兼執行役員情報システム部担当 2012年6月 当社取締役兼執行役員人事部担当(現) 2014年6月 当社取締役兼常務執行役員 2015年6月 当社取締役兼常務執行役員購買・物流部担当(現) 2018年6月 当社取締役兼専務執行役員社長補佐(現)秘書室担当(現) 2018年9月 日本農薬㈱監査役 2020年6月 当社代表取締役兼専務執行役員(現) 2020年6月 日本農薬㈱取締役監査等委員 2023年6月 日本農薬㈱取締役(現) |
取締役兼執行役員財務・経理部担当情報システム部担当 |
1962年8月3日
|
1985年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員財務・経理部長 2018年6月 当社取締役兼執行役員(現) 2022年6月 当社財務・経理部担当(現)兼情報システム部担当(現)兼デジタル化業務改革推進部担当 |
取締役兼執行役員法務・広報部担当経営企画部担当コンプライアンス推進委員長設備投資委員長 |
1964年3月13日
|
1988年4月 当社入社 2018年6月 当社執行役員経営企画部長 2024年6月 当社取締役兼執行役員(現)法務・広報部担当(現)兼経営企画部担当(現)兼コンプライアンス推進委員長(現)兼設備投資委員長(現) |
社外取締役 |
1948年10月16日
|
1974年4月 外務省入省 1989年1月 国際エネルギー機関出向 2001年4月 同省中東アフリカ局審議官 2002年2月 同省領事移住部審議官 2003年8月 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事 2007年3月 在チュニジア特命全権大使 2009年7月 在サウジアラビア特命全権大使 2013年6月 日揮㈱(現日揮ホールディングス㈱)社外取締役(現) 2014年4月 外務省参与 2017年12月 2025年国際博覧会誘致特使 2018年6月 当社社外取締役(現) |
社外取締役 |
1955年12月5日
|
1979年4月 岩谷産業㈱入社 2012年6月 同社執行役員 2015年4月 同社常務執行役員 2016年4月 同社産業ガス・機械事業本部副事業本部長(東部) 2016年6月 同社取締役執行役員産業ガス・機械事業本部長 2017年4月 同社常務取締役執行役員 2018年7月 同社お客様サービス本部長 2019年4月 同社取締役専務執行役員産業ガス本部担当水素本部担当機械本部担当 2020年4月 同社取締役副社長執行役員営業部門管掌 2021年6月 当社社外取締役(現) 2022年4月 岩谷産業㈱新商品開発部・市場調査部担当危機管理委員会委員長 2024年4月 岩谷産業㈱取締役 2024年4月 東日本イワタニガス㈱取締役会長(現) 2024年4月 鹿島液化ガス共同備蓄㈱代表取締役社長(現) 2024年6月 岩谷産業㈱特別理事(現) |
社外取締役 |
1948年10月17日
|
1973年4月 ㈱日立製作所入社 2006年4月 同社執行役常務情報・通信グループ副グループ長兼CTO 2009年4月 同社代表執行役執行役副社長情報基盤事業[情報事業]担当、研究開発担当、情報システム担当、日立グループCTO兼日立グループCIO兼日立グループCISO 2011年4月 日立電子サービス㈱代表取締役社長執行役員 2011年10月 ㈱日立システムズ代表取締役取締役社長社長執行役員 2016年4月 同社相談役 2020年4月 同社特別顧問 2023年4月 同社名誉相談役 2023年4月 ㈱日立製作所クラウドサービスプラットフォームビジネスユニットエグゼクティブアドバイザ 2024年4月 日立ヴァンタラ㈱エグゼクティブアドバイザ(現) 2024年6月 当社社外取締役(現) |
取締役監査等委員(常勤) |
1962年6月16日
|
1986年4月 当社入社 2018年6月 当社執行役員購買・物流部長 2020年6月 当社執行役員大阪支社長 2022年6月 当社取締役常勤監査等委員(現) |
社外取締役監査等委員 |
1944年10月10日
|
1968年12月 監査法人中央会計事務所入所 1971年3月 公認会計士登録 1983年3月 監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)代表社員 2001年7月 日本公認会計士協会会長 2005年5月 中央青山監査法人(後のみすず監査法人)理事長 2006年4月 早稲田大学大学院会計研究科客員教授 2007年2月 奥山会計事務所所長(現) 2009年6月 当社監査役 2010年6月 日本製粉㈱(現㈱ニップン)社外監査役 2014年6月 信金中央金庫監事(現) 2020年6月 日本製粉㈱(現㈱ニップン)社外取締役監査等委員(現) 2021年6月 当社社外取締役監査等委員(現) |
社外取締役監査等委員 |
1954年1月14日
|
1989年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)、関東法律事務所入所 2004年2月 アレグレット法律事務所開設・入所 2009年12月 東京都労働委員会公益委員 2012年4月 関東弁護士会連合会副理事長 2013年12月 総務省電気通信事業紛争処理委員会委員 2017年4月 東京弁護士会副会長 2019年4月 日本弁護士連合会副会長 2021年4月 厚生労働省旧優生保護法一時金認定審査会会長代理(現) 2021年5月 最高裁判所下級裁判所裁判官指名委員会地域委員会委員(現) 2022年7月 学校法人日本大学理事(現) 2022年9月 大空法律事務所パートナー(現) 2023年6月 当社社外取締役監査等委員(現) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング