他社比較
東ソー 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長社長執行役員 |
1960年9月28日
|
1984年4月 当社入社 2007年6月 南陽事業所イソシアネート原料製造部長 2009年11月 四日市事業所機能材料製造部長 2013年6月 理事/生産技術部長兼設備管理センター長 2016年6月 執行役員 2017年6月 上席執行役員 2018年6月 四日市事業所長 2020年6月 取締役常務執行役員 2020年12月 セメント事業室長 2021年6月 機能商品セクター長 2022年3月 代表取締役社長社長執行役員(現) |
代表取締役専務執行役員 |
1960年10月16日
|
1985年12月 当社入社 2016年6月 執行役員 2019年6月 上席執行役員 2020年6月 取締役常務執行役員 2021年6月 エンジニアリングセクター長 2022年3月 クロル・アルカリセクター長 2023年6月 代表取締役常務執行役員 2024年6月 代表取締役専務執行役員(現) (重要な兼職の状況)大洋塩ビ㈱代表取締役社長 |
取締役常務執行役員研究本部長 |
1962年6月20日
|
1988年4月 当社入社 2013年6月 四日市研究所長 2014年10月 ファンクショナルポリマー研究所長 2017年6月 執行役員 2020年6月 上席執行役員 2021年6月 取締役上席執行役員研究企画部長 2022年3月 機能商品セクター長 2023年6月 取締役常務執行役員(現) 2024年6月 研究本部長(現) |
取締役常務執行役員南陽事業所長エンジニアリングセクター長 |
1964年3月25日
|
1986年4月 当社入社 2012年6月 南陽事業所ソーダ製造部長 2017年6月 執行役員 2020年6月 上席執行役員 2023年6月 取締役常務執行役員(現) 2024年6月 エンジニアリングセクター長(現) |
取締役常務執行役員石油化学セクター長 |
1963年8月1日
|
1986年4月 当社入社 2019年6月 執行役員 2022年6月 上席執行役員 2023年6月 取締役常務執行役員(現) 2024年6月 石油化学セクター長(現) |
取締役(社外) |
1957年3月19日
|
1979年4月 三井物産㈱入社 2010年4月 同社執行役員 2012年4月 同社常務執行役員 2014年4月 同社専務執行役員 2014年6月 同社代表取締役専務執行役員 2017年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2018年4月 同社取締役 2018年6月 同社顧問 2019年4月 ㈱バルカー副社長執行役員 2019年6月 同社代表取締役社長COO 2020年6月 当社取締役(社外)(現) 2024年6月 同社取締役副会長(現) (重要な兼職の状況)㈱バルカー取締役副会長 |
取締役(社外) |
1961年5月4日
|
1984年4月 監査法人中央会計事務所入所 1987年4月 公認会計士登録 2000年7月 中央監査法人パートナー 2004年1月 内閣府民間資金活用推進委員会専門委員 2006年7月 中央青山監査法人シニアパートナー 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 2020年6月 当社取締役(社外)(現) 2020年8月 日高公認会計士事務所代表(現) 2021年1月 住信SBIネット銀行㈱社外監査役(現) 2021年6月 極東貿易㈱社外取締役(監査等委員)(現) (重要な兼職の状況)日高公認会計士事務所代表極東貿易㈱社外取締役(監査等委員)住信SBIネット銀行㈱社外監査役 |
取締役(社外) |
1957年5月7日
|
1982年4月 小野田セメント㈱入社 2016年4月 太平洋セメント㈱九州支店支店長 2017年4月 同社執行役員 2020年4月 同社常務執行役員 2022年4月 同社専務執行役員 2022年6月 同社取締役専務執行役員 2023年4月 同社取締役 2023年6月 当社取締役(社外)(現) |
取締役(社外) |
1966年11月19日
|
1989年4月 上野製薬㈱入社 2001年4月 ㈱アールテック・ウエノ 2006年4月 同社代表取締役社長 2018年3月 ㈱フェニクシー代表取締役社長(現) 2024年3月 NISSHA㈱社外取締役(現) 2024年6月 当社取締役(社外)(現) (重要な兼職の状況)㈱フェニクシー代表取締役社長NISSHA㈱社外取締役 |
常勤監査役 |
1962年5月24日
|
1986年4月 当社入社 2017年6月 執行役員 2018年6月 経営管理室長 2020年6月 上席執行役員 2022年6月 取締役常務執行役員 2023年6月 常勤監査役(現) (重要な兼職の状況)ロンシール工業㈱社外取締役(監査等委員) |
常勤監査役(社外) |
1961年3月14日
|
1983年4月 ㈱日本興業銀行入行 2010年10月 みずほ信託銀行㈱信託総合営業第三部長 2011年4月 同行執行役員 2012年4月 同行常務執行役員 2013年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員みずほ信託銀行㈱常務執行役員 2016年4月 みずほ信託銀行㈱副社長執行役員 2018年4月 同行理事 2018年6月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱代表取締役社長 2021年6月 当社常勤監査役(社外)(現) 2024年6月 ㈱WOWOW社外取締役(監査等委員)(現) (重要な兼職の状況)㈱WOWOW社外取締役(監査等委員) |
監査役(社外) |
1947年9月28日
|
1970年3月 栄研化学㈱入社 1996年6月 同社取締役 2005年6月 同社取締役常務執行役 2006年6月 同社取締役専務執行役 2007年4月 同社取締役代表執行役社長 2014年6月 同社取締役代表執行役会長 2016年6月 同社取締役会長 |
監査役(社外) |
1969年6月24日
|
1996年4月 検事任官 2004年7月 総務省行政管理局企画調整課行政手続室 2005年7月 検事退官 2005年8月 弁護士登録 2008年1月 西村あさひ法律事務所パートナー 2013年7月 西村あさひ法律事務所福岡事務所代表(現) 2014年6月 当社監査役(社外)(現) 2016年9月 ㈱高田工業所ガバナンス委員会委員長 2019年1月 セルソース㈱社外監査役 2023年1月 セルソース㈱社外取締役(監査等委員)(現) (重要な兼職の状況)西村あさひ法律事務所福岡事務所代表セルソース㈱社外取締役(監査等委員) |
積水化成品工業 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長社長執行役員 |
1959年6月29日
|
1983年4月 当社入社 2008年6月 当社取締役 2011年6月 当社常務取締役 2013年6月 当社代表取締役副社長副社長執行役員 2014年6月 当社代表取締役社長社長執行役員(現任) |
取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長管理管掌 |
1960年5月5日
|
1983年4月 当社入社 2012年6月 当社取締役第2事業本部企画部長当社執行役員第2事業本部企画部長、第3事業本部企画部長 2013年6月 2014年4月 当社執行役員第2事業本部企画部長当社執行役員経営戦略本部コーポレート企画センター長 2017年2月 2017年6月 当社常務執行役員経営戦略本部コーポレート企画センター長 2018年6月 当社取締役常務執行役員コーポレート戦略本部長 2021年6月 当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長、管理本部管掌 2023年4月 2024年6月 当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長管理管掌(現任) |
取締役専務執行役員第1事業本部長事業管掌 |
1967年6月30日
|
1992年4月 当社入社 2017年2月 株式会社積水化成品中部代表取締役社長 2018年6月 当社執行役員株式会社積水化成品中部代表取締役社長 2018年11月 当社執行役員コーポレート戦略本部経営企画部長 2021年5月 当社執行役員第1事業本部長、事業調査室管掌 2021年6月 当社取締役常務執行役員第1事業本部長、事業調査室管掌 2022年4月 当社取締役常務執行役員第1事業本部長 2024年6月 当社取締役専務執行役員第1事業本部長事業管掌(現任) |
取締役常務執行役員PX推進部担当、情報システム部担当 |
1959年1月24日
|
1984年4月 当社入社 2011年6月 当社取締役第2事業本部副本部長 2013年6月 当社執行役員第2事業本部副本部長、グローバル事業部長、第3事業本部副本部長 2013年9月 当社執行役員第2事業本部副本部長、グローバル事業部長、グローバル企画室長、第3事業本部副本部長 2014年4月 当社執行役員第2事業本部副本部長、輸送機器資材事業部長 2015年3月 当社執行役員第2事業本部副本部長 2015年6月 当社常務執行役員第2事業本部副本部長 2016年5月 当社常務執行役員第2事業本部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員第2事業本部長 2019年4月 当社取締役常務執行役員第2事業本部長、情報システム部管掌 2022年5月 当社取締役常務執行役員第2事業本部長、PX推進部担当、情報システム部担当当社取締役常務執行役員PX推進部担当、情報システム部担当、第2事業本部管掌 2023年1月 2024年6月 当社取締役常務執行役員PX推進部、情報システム部担当(現任) |
取締役常務執行役員研究開発センター長、GX推進部長グループ環境関連管掌 |
1967年3月17日
|
1989年4月 当社入社 2016年3月 当社第2事業本部グローバルテクニカルセンター長当社執行役員第2事業本部グローバルテクニカルセンター長 2016年6月 2019年4月 当社執行役員研究開発センター長、開発部長 2020年4月 当社執行役員研究開発センター長、基礎研究所長当社取締役常務執行役員研究開発センター長、基礎研究所長 2020年6月 2022年4月 当社取締役常務執行役員研究開発センター長、GX推進部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員研究開発センター長、GX推進部長グループ環境関連管掌(現任) |
取締役 |
1949年12月24日
|
1976年4月 神戸地方裁判所判事補 1979年4月 神戸地方裁判所尼崎支部判事補 1982年4月 大阪地方裁判所判事補 1986年4月 福岡地方裁判所判事 1989年3月 依願退官 1989年5月 弁護士登録、三宅合同法律事務所(現、三宅法律事務所)入所 1992年3月 上原合同法律事務所開設 2016年6月 住友電気工業株式会社社外監査役(兼任、現職) 2017年2月 日本毛織株式会社社外監査役(兼任、現職) 2022年6月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1957年10月25日
|
1981年4月 長瀬産業株式会社入社 2010年4月 同社執行役員 2015年6月 同社取締役執行役員 2016年4月 同社取締役常務執行役員 2019年4月 同社代表取締役常務執行役員 2021年6月 同社顧問 2023年6月 当社社外取締役(現任)大日精化工業株式会社社外監査役(兼任、現職) |
取締役 |
1957年2月23日
|
1982年4月 住友電気工業株式会社入社 2009年6月 同社執行役員 2015年6月 同社常勤監査役 2022年6月 同社顧問(兼任、現職) 2023年6月 株式会社テクノアソシエ監査役(兼任、現職) 2024年6月 当社社外取締役(現任) |
常勤監査役 |
1960年5月29日
|
1985年4月 当社入社 2014年4月 当社管理本部販売管理部長 2018年6月 株式会社積水技研(現、株式会社積水化成品関西)常務取締役 2021年6月 当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1963年7月18日
|
1986年4月 当社入社 2008年5月 当社管理本部経理部長 2016年2月 当社経営戦略本部経営企画部長 2018年11月 当社管理本部法務部長 2020年2月 当社管理本部法務コンプライアンス部長 2020年6月 当社執行役員管理本部法務コンプライアンス部長 2024年6月 当社執行役員社長特命事項担当 2024年6月 当社常勤監査役(現任) |
監査役 |
1964年10月9日
|
1988年4月 第一生命保険相互会社入社 2013年4月 第一フロンティア生命保険株式会社取締役 2015年4月 同社取締役常務執行役員 2016年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2020年4月 第一生命ホールディングス株式会社常務執行役員第一生命保険株式会社取締役常務執行役員 2021年6月 第一生命ホールディングス株式会社取締役常務執行役員 2022年6月 当社社外監査役(現任) 2023年4月 第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役社長(兼任、現職) 2023年6月 第一生命ホールディングス株式会社常務執行役員 2024年4月 同社専務執行役員(兼任、現職) |
監査役 |
1945年12月11日
|
1970年4月 弁護士登録、色川法律事務所入所 2001年1月 同所代表 2009年3月 住友ゴム工業株式会社社外取締役(兼任、現職) 2012年6月 当社社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社テクノアソシエ社外監査役 2017年1月 色川法律事務所顧問 2020年1月 弁護士法人色川法律事務所代表(兼任、現職) 2020年6月 セーレン株式会社社外監査役(兼任、現職) |
アイカ工業 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1956年8月24日
|
1979年4月 当社入社 2000年4月 当社化成品開発第一部長 2002年10月 当社化成品カンパニー営業部長 2004年4月 当社化成品カンパニー副カンパニー長 2004年6月 当社執行役員 2004年10月 当社第二R&Dセンター長 2008年4月 当社化成品カンパニー長 2008年6月 当社取締役 2009年6月 当社常務取締役 2010年6月 当社代表取締役(現任)当社取締役社長 2018年6月 当社社長執行役員 2022年4月 当社取締役会長(現任) |
代表取締役/社長執行役員 |
1967年4月15日
|
1991年4月 当社入社 2009年4月 当社R&Dセンター化学品開発部長 2010年10月 当社R&Dセンター甚目寺研究所長 2013年4月 当社R&Dセンター長 2015年4月 当社機能材料カンパニー長 2017年6月 当社執行役員 2018年6月 当社上席執行役員 2019年4月 当社常務執行役員 2019年6月 当社取締役 2020年4月 当社化成品カンパニー長営業統括本部副部長 2022年4月 当社代表取締役(現任)当社社長執行役員(現任) |
取締役/常務執行役員化成品カンパニー長 |
1964年4月7日
|
1988年4月 三井物産株式会社入社 2003年10月 同社中部支社物資部物資室長 2008年6月 同社コンシューマーサービス事業第二本部次長 2009年1月 当社入社、当社海外事業部副事業部長 2009年4月 当社海外事業部長 2009年6月 当社取締役 2011年4月 当社新規事業室長、法務監査室長、広報・IR室長 2017年6月 当社常務取締役 2018年4月 当社化成品カンパニー長、営業統括本部副本部長 2018年6月 当社取締役(現任)、当社常務執行役員(現任) 2020年4月 当社機能材料カンパニー長 2022年4月 当社化成品カンパニー長(現任)当社営業統括本部副本部長 2023年1月 アイカ・アジア・パシフィック・ホールディング社取締役会長(現任) |
取締役/常務執行役員建装・建材カンパニー長 |
1967年1月20日
|
1989年4月 当社入社 2010年4月 当社建装建材カンパニー生産統括部長 2012年4月 当社化成品カンパニー生産統括部長 2015年4月 当社化成品カンパニー長 2015年6月 当社執行役員 2016年6月 当社上席執行役員 2020年4月 当社海外企画部担当、購買部長 2021年4月 当社建装・建材カンパニー副カンパニー長(生産担当)、情報システム部担当 2023年4月 当社常務執行役員(現任)当社建装・建材カンパニー長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1957年7月9日
|
1981年3月 日本碍子株式会社(表記社名:日本ガイシ株式会社)入社 2004年4月 同社セラミックス事業本部産業プロセス事業部事業計画部長 2010年6月 同社執行役員、秘書室長 2012年6月 同社常務執行役員 2014年4月 同社セラミックス事業本部長 2014年6月 同社取締役常務執行役員 2015年6月 同社取締役専務執行役員 2018年6月 同社代表取締役副社長、経営企画室・新事業企画室・秘書室・コーポレートコミュニケーション部・人事部・総務 2022年6月 同社常任顧問(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1972年6月6日
|
1999年4月 弁護士登録石原法律事務所 2015年4月 愛知県弁護士会副会長中部弁護士会連合会理事 2017年4月 名古屋市情報公開審査会委員(現任) 2018年1月 司法委員(現任) 2019年4月 愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人(現任) 2019年12月 株式会社MTG社外取締役(監査等委員)名古屋テレビ放送株式会社オンブズ6委員(現任) 2020年4月 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2021年3月 シンクレイヤ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 株式会社スズケン社外取締役(監査等委員)(就任予定) |
取締役(常勤監査等委員) |
1959年9月29日
|
1982年4月 当社入社 2000年5月 当社化粧板生産部長 2003年4月 当社建装材カンパニー生産統括部本社工場長 2006年4月 当社建装材カンパニー生産統括部長 2009年10月 当社化成品カンパニー生産統括部長 2011年6月 当社執行役員 2013年6月 当社上席執行役員 2015年6月 当社取締役 2018年4月 当社生産担当、購買部長 2018年6月 当社常務執行役員 2019年4月 当社購買部担当、安全環境部担当 2020年4月 当社建装・建材カンパニー副カンパニー長、同カンパニー技術担当、同カンパニー生産統括部長 2021年4月 当社社長補佐、特命事項担当 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1956年2月8日
|
1978年4月 小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ株式会社)入社 1985年10月 監査法人伊東会計事務所入所 1989年3月 公認会計士登録 2005年7月 中央青山監査法人代表社員 2007年8月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 2010年9月 有限責任あずさ監査法人理事 2014年9月 有限責任あずさ監査法人監事 2018年7月 宮本正司公認会計士事務所所長(現任) 2019年6月 当社監査役 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)名糖産業株式会社社外取締役 |
取締役(監査等委員) |
1957年1月1日
|
1983年3月 ウーマンスタッフ株式会社入社 1985年4月 同社取締役営業本部長 1998年9月 ピープルスタッフ株式会社に社名変更同社専務取締役 2016年7月 テンプスタッフ株式会社と統合同社取締役専務執行役員 2017年7月 パーソルテンプスタッフ株式会社に社名変更 2019年7月 同社取締役 2020年7月 同社相談役(常勤)(現任) 2021年6月 中央発條株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 名糖産業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング