他社比較
日本たばこ産業 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1960年10月29日
|
1983年4月日本専売公社入社 2003年6月当社経営企画部長 2004年7月当社経営戦略部長 2005年6月当社執行役員食品事業本部食品事業部長 2006年6月当社取締役常務執行役員食品事業本部長 2008年6月当社常務執行役員企画責任者 2010年6月当社取締役常務執行役員企画責任者兼食品事業担当 2011年6月当社取締役JTInternational S.A.Executive Vice President 2013年6月当社専務執行役員企画責任者 2016年1月当社専務執行役員たばこ事業本部長 2016年3月当社代表取締役副社長 2020年1月当社取締役 2020年3月当社取締役副会長2020年6月株式会社ベネッセホールディングス社外取締役(現任)2021年6月TDK株式会社社外取締役(現任)2022年3月当社取締役会長(現任)2023年1月株式会社andCapital 社外取締役(現任)(重要な兼職の状況)株式会社ベネッセホールディングス社外取締役TDK株式会社社外取締役株式会社andCapital 社外取締役 |
取締役副会長 |
1961年2月20日
|
1983年4月大蔵省入省2006年7月財務省主計局主計官兼主計局総務課2009年7月同省大臣官房秘書課長2012年8月同省主計局次長2015年7月同省大臣官房長2017年7月同省主計局長2018年7月同省財務事務次官2021年6月株式会社よみうりランド社外監査役(現任)2021年12月株式会社読売新聞大阪本社社外監査役(現任)株式会社読売新聞西部本社社外監査役(現任)2022年3月当社取締役副会長(現任)2022年6月株式会社読売新聞東京本社社外監査役(現任)(重要な兼職の状況)株式会社よみうりランド社外監査役株式会社読売新聞大阪本社社外監査役株式会社読売新聞西部本社社外監査役株式会社読売新聞東京本社社外監査役 |
※代表取締役社長 |
1965年11月26日
|
1989年4月当社入社2005年7月当社秘書室長2008年7月当社経営企画部長2011年6月当社執行役員企画責任者兼食品事業担当2012年6月当社執行役員企画責任者2013年6月当社取締役JTInternational S.A.Executive Vice President 2018年1月当社執行役員社長2018年3月当社代表取締役社長(現任)(重要な兼職の状況)JTInternational Holding B.V.Chairmanof Supervisory Board |
※代表取締役副社長 |
1968年3月1日
|
1991年4月当社入社2011年4月当社たばこ事業本部MS戦略部長2014年6月TSネットワーク株式会社代表取締役社長2016年1月当社執行役員コミュニケーション担当2019年10月当社執行役員企画担当2020年3月日本成長投資アライアンス株式会社取締役(現任)2022年1月当社執行役員経営戦略担当2023年1月当社執行役員副社長2023年3月当社代表取締役副社長(現任)(重要な兼職の状況)日本成長投資アライアンス株式会社取締役 |
※代表取締役副社長 |
1968年3月7日
|
1993年4月当社入社2008年7月当社たばこ事業本部事業企画室部長2012年7月当社人事部長2014年7月当社人事部長兼人事企画部長2015年10月当社執行役員人事責任者2017年1月当社執行役員たばこ事業本部事業企画室長2017年10月JTInternational S.A.Senior Vice President 2018年1月JTInternational S.A.Executive Vice President 2024年1月当社執行役員副社長2024年3月当社代表取締役副社長(現任) |
取締役 |
1961年4月4日
|
1985年4月株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2006年4月同社執行役員 2008年1月株式会社リクルートスタッフィング代表取締役社長 2012年10月株式会社リクルートホールディングス執行役員 2016年6月同社常勤監査役(現任) 2018年4月株式会社リクルート常勤監査役(現任) 2019年3月当社社外取締役(現任)2021年6月住友商事株式会社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社リクルートホールディングス常勤監査役 株式会社リクルート常勤監査役住友商事株式会社社外監査役 |
取締役 |
1952年10月10日
|
1976年4月外務省入省 2008年1月同省中東アフリカ局アフリカ審議官兼第四回アフリカ開発会議事務局長 2008年7月同省国際協力局長 2010年1月同省大臣官房長 2012年9月内閣官房副長官補 2012年11月特命全権大使中華人民共和国駐箚 2016年4月特命全権大使フランス共和国駐箚 2016年6月特命全権大使フランス共和国駐箚兼アンドラ公国、モナコ公国駐箚 2020年4月当社アドバイザー 2020年6月丸紅株式会社社外取締役(現任) 日本製鉄株式会社社外取締役(現任) 2021年3月当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 丸紅株式会社社外取締役 日本製鉄株式会社社外取締役 |
取締役 |
1954年2月28日
|
1977年4月日本電信電話公社入社2006年6月西日本電信電話株式会社取締役人事部長2009年6月日本電信電話株式会社取締役総務部門長2012年6月エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社代表取締役副社長2015年6月同社代表取締役社長2018年10月NTT株式会社(NTT,Inc .)取締役2020年6月エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社相談役(現任)2020年12月サークレイス株式会社社外取締役(現任)2021年3月サッポロホールディングス株式会社社外取締役(現任)2021年6月日立造船株式会社社外取締役(現任)三菱倉庫株式会社社外取締役(現任)2022年3月当社社外取締役(現任)(重要な兼職の状況)エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社相談役サークレイス株式会社社外取締役サッポロホールディングス株式会社社外取締役日立造船株式会社社外取締役三菱倉庫株式会社社外取締役 |
取締役 |
1963年5月20日
|
1986年4月オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社2007年3月オリックス株式会社内部統制統括室長2010年5月オリックス生命保険株式会社執行役員2013年1月同社常務執行役員2014年1月オリックス株式会社執行役2016年1月同社グループ執行役員(現任)オリックス・クレジット株式会社代表取締役社長2021年1月オリックス・クレジット株式会社執行役員会長(現任)2023年3月当社社外監査役2024年3月当社社外取締役(現任)(重要な兼職の状況)オリックス株式会社グループ執行役員オリックス・クレジット株式会社執行役員会長 |
取締役 |
1955年12月11日
|
1978年4月長瀬産業株式会社入社2009年4月同社執行役員兼自動車材料事業部長2013年6月同社取締役執行役員2015年4月同社代表取締役社長執行役員2023年4月同社代表取締役会長(現任)2024年3月当社社外取締役(現任)(重要な兼職の状況長瀬産業株式会社代表取締役会長 |
常勤監査役 |
1969年2月28日
|
1991年4月当社入社2012年7月当社経理部長2014年10月当社たばこ事業本部MS管理部長2017年1月当社たばこ事業本部北海道支社長2019年1月当社財務副責任者(CFO補佐)2021年1月株式会社JTビジネスコム代表取締役社長2023年3月当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1967年5月31日
|
1991年4月当社入社2019年3月当社監査部長2023年3月当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1962年9月7日
|
1986年4月大蔵省入省2008年7月財務省主計局給与共済課長2009年7月同省主計局主計官(農林水産係担当)2010年7月同省理財局国庫課長2011年7月同省理財局国有財産企画課長2012年7月同省理財局財政投融資総括課長2013年6月同省理財局総務課長2014年7月厚生労働省大臣官房審議官(社会・援護局等担当)2015年10月同省大臣官房審議官(医療保険担当)2017年7月同省大臣官房審議官(老健担当)2018年7月同省社会・援護局長2020年8月内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補2021年2月兼内閣官房孤独・孤立対策担当室長2021年11月内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局次長2021年12月兼内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室長2022年6月兼内閣官房こども家庭庁設立準備室長2023年3月当社常勤社外監査役(現任) |
監査役 |
1956年8月14日
|
1981年4月検事任官2008年10月法務省大臣官房長2011年8月同省刑事局長2014年1月同省法務事務次官2016年9月仙台高等検察庁検事長2017年9月東京高等検察庁検事長2018年7月検事総長2020年10月弁護士登録(現任)2021年6月野村證券株式会社社外取締役監査等委員(現任)2023年3月当社社外監査役(現任)(重要な兼職の状況)稲田法律事務所弁護士野村證券株式会社社外取締役監査等委員 |
監査役 |
1960年2月16日
|
1982年4月労働省入省1992年7月株式会社ニッセイ基礎研究所入社2003年4月東京大学社会科学研究所助教授2004年4月株式会社ニッセイ基礎研究所上席主任研究員2006年4月法政大学キャリアデザイ ン学部助教授2007年4月同教授(現任)2015年2月キユーピー株式会社社外 監査役2015年6月東京海上日動火災保険株 式会社社外監査役(現 任)2023年6月鹿島建設株式会社社外監 査役(現任)2024年3月当社社外監査役(現任)(重要な兼職の状況)法政大学キャリアデザイン学部教授東京海上日動火災保険株式会社社外監査役鹿島建設株式会社社外監査役 |
明治ホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長CEO |
1953年8月25日
|
1976年4月明治乳業㈱入社2007年6月同取締役2009年6月同執行役員2010年6月同取締役2010年6月同常務執行役員2011年4月㈱明治取締役(現任)2011年4月同専務執行役員2012年6月同代表取締役2012年6月同社長2012年6月当社取締役(現任)2018年6月Meiji Seika ファルマ㈱取締役(現任)2018年6月当社代表取締役(現任)2018年6月同社長(現任)2019年4月同価値共創センター管掌2020年6月同CEO(現任)2020年6月同経営企画部管掌(現任)2021年4月同グループ人事戦略部管掌(現任)2023年4月同知財戦略部管掌(現任)2023年4月同ウェルネスサイエンスラボ管掌(現任) |
取締役執行役員COO(医薬品セグメント) |
1954年8月21日
|
1979年4月明治製菓㈱入社2010年6月同執行役員2011年4月Meiji Seika ファルマ㈱執行役員2013年6月同取締役(現任)2013年6月同常務執行役員2014年6月同代表取締役(現任)2014年6月同社長(現任)2014年6月当社取締役(現任)2020年6月同執行役員COO(医薬品セグメント)(現任)2021年6月KMバイオロジクス㈱代表取締役会長(現任) |
取締役執行役員COO(食品セグメント) |
1957年8月25日
|
1980年4月明治乳業㈱入社2012年6月㈱明治執行役員2015年6月同常務執行役員2017年6月同取締役(現任)2017年6月同専務執行役員2018年6月同代表取締役(現任)2018年6月同社長(現任)2018年6月当社取締役(現任)2020年6月同執行役員COO(食品セグメント)(現任) |
取締役専務執行役員CDOグループDX戦略部・リスクマネジメント部・コーポレートコミュニケーション部管掌 |
1957年8月17日
|
1981年4月明治製菓㈱入社2013年6月㈱明治執行役員2014年6月当社取締役(現任)2014年6月同執行役員2014年6月同IR広報部長2018年6月同常務執行役員2019年10月同サステナビリティ推進部管掌(現任)2020年4月同IR広報部管掌2020年6月同専務執行役員(現任)2020年6月同CSO2020年6月㈱明治取締役(現任)2022年4月当社コーポレートコミュニケーション部管掌(現任)2024年4月同IR部管掌2024年6月CDO(現任)2024年6月グループDX戦略部管掌(現任)2024年6月リスクマネジメント部管掌(現任) |
取締役常務執行役員CFO経営管理部・IR部・IFRS推進部管掌 |
1965年11月5日
|
1988年4月明治乳業㈱入社2022年6月㈱明治執行役員2023年6月同取締役2023年6月同常務執行役員2024年6月当社取締役(現任)2024年6月同常務執行役員(現任)2024年6月同CFO(現任)2024年6月同経営管理部管掌(現任)2024年6月同IR部管掌(現任)2024年6月同IFRS推進部管掌(現任)2024年6月Meiji Seika ファルマ㈱取締役(現任)2024年6月KMバイオロジクス㈱取締役(現任) |
取締役(注)1 |
1959年9月24日
|
1988年4月弁護士登録1988年4月ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所1994年2月龍土綜合法律事務所入所2006年1月真和総合法律事務所入所(現任)2018年6月当社取締役(現任)2022年4月第一東京弁護士会会長2022年4月日本弁護士連合会副会長 |
取締役(注)1 |
1952年4月20日
|
1975年4月日清紡績㈱(現日清紡ホールディングス㈱)入社2006年6月同執行役員2007年6月同取締役(現任)2009年4月日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長2010年6月日清紡ホールディングス㈱常務執行役員2011年6月日清紡ケミカル㈱代表取締役社長2012年6月日清紡ホールディングス㈱専務執行役員2012年6月日清紡メカトロニクス㈱代表取締役社長2013年6月日清紡ホールディングス㈱代表取締役社長2019年3月同代表取締役会長2021年6月当社取締役(現任)2022年3月日清紡ホールディングス㈱取締役会長 |
取締役(注)1 |
1956年4月16日
|
1980年4月花王石鹸㈱(現花王㈱)入社2006年4月同商品広報部部長2011年4月同商品広報センターセンター長2016年5月同生活者研究部コミュニケーションフェロー2021年6月当社取締役(現任) |
取締役(注)1 |
1967年11月29日
|
2000年9月㈱イースクエア代表取締役社長2015年1月一般社団法人NELIS代表理事2020年8月特定非営利活動法人ネリス代表理事(現任)2022年6月当社取締役(現任) |
監査役(常勤) |
1959年10月22日
|
1982年4月明治乳業㈱入社2011年4月㈱明治中部支社業務部長2013年4月同監査部長2017年4月同管理本部管理部長2018年6月同執行役員2021年4月同経営企画副本部長2021年6月当社監査役(現任)2022年6月KMバイオロジクス㈱監査役(現任) |
監査役(常勤) |
1960年10月29日
|
1983年4月明治製菓㈱入社2011年10月Meiji Seika ファルマ㈱医薬営業戦略部長2012年6月同薬品千葉・埼玉支店長2014年10月同医薬福岡支店長2015年10月同医薬営業戦略部長2017年7月同医薬マーケティング統括部長2020年6月同執行役員2020年10月同CNS領域部長2021年6月当社監査役(現任) |
監査役(注)2 |
1959年7月28日
|
1987年4月弁護士登録1987年4月森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所1994年9月米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録1995年5月米国ニューヨーク州弁護士登録2007年4月末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律事務所)開設2010年6月当社補欠監査役2013年6月当社監査役(現任)2022年1月渡邊・清水法律事務所開設(現任) |
監査役(注)2 |
1959年10月8日
|
1984年10月監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所1988年12月KPMGPeat Marwick New York Office 入社1991年4月櫻井会計事務所入所1994年4月警視庁入庁2002年4月安藤税務会計事務所(現響税理士法人)入所2002年4月安藤公認会計士共同事務所入所(現任)2017年6月当社監査役(現任) |
キリンホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長CEO最高経営責任者 |
1953年8月9日
|
1977年4月 当社入社 2004年3月 サンミゲル社取締役 2007年3月 当社経営企画部長 2008年3月 当社執行役員経営企画部長 2009年3月 当社常務執行役員経営企画部長 2010年3月 当社常務取締役(2012年3月退任) 2012年3月 麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2015年1月退任) 2013年1月 キリン㈱代表取締役社長 2015年3月 当社代表取締役社長 2021年9月 麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2022年1月退任) 2024年3月 当社代表取締役会長CEO(現任) |
代表取締役社長COO最高執行責任者 |
1961年12月31日
|
1984年4月 当社入社 2012年3月 麒麟麦酒㈱企画部長 2013年1月 キリン㈱執行役員経営企画部長麒麟麦酒㈱執行役員企画部長 2015年3月 当社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクターキリン㈱常務執行役員経営企画部長 2016年3月 当社常務執行役員(2018年3月退任) 2016年4月 ミャンマー・ブルワリー社取締役社長 2018年3月 協和発酵バイオ㈱代表取締役社長(2021年12月退任) 2020年3月 当社常務執行役員 2022年3月 当社取締役常務執行役員協和キリン㈱取締役 2022年4月 当社取締役常務執行役員ヘルスサイエンス事業本部長 2023年8月 ブラックモアズ社取締役(現任) 2024年3月 当社代表取締役社長COO(現任) |
取締役副社長 |
1962年8月8日
|
1985年4月 当社入社 2005年3月 キリンビバレッジ㈱広報部長 2010年3月 ㈱横浜赤レンガ代表取締役社長 2012年3月 当社CSR推進部長兼コーポレートコミュニケーション部長 2012年11月 当社コーポレートコミュニケーション部長 2013年1月 キリン㈱CSV本部ブランド戦略部長 2014年3月 同社執行役員CSV本部ブランド戦略部長 2019年3月 当社常務執行役員ブランド戦略部長 2020年6月 ㈱ファンケル社外取締役(現任) 2022年3月 当社常務執行役員 2023年3月 当社取締役常務執行役員 2024年3月 当社取締役副社長(現任) |
取締役常務執行役員 |
1964年6月8日
|
1988年4月 当社入社 2016年3月 キリン㈱経営企画部部長 2017年3月 当社グループ提携戦略担当ディレクターキリン㈱執行役員経営企画部部長 2018年3月 当社執行役員グループ提携戦略担当ディレクターキリン㈱常務執行役員経営企画部部長 2019年3月 当社常務執行役員経営企画部長キリンビバレッジ㈱取締役 2021年3月 麒麟麦酒㈱取締役 2022年3月 当社常務執行役員キリンビバレッジ㈱代表取締役社長 2024年3月 当社取締役常務執行役員(現任)ブラックモアズ社取締役(現任) |
取締役常務執行役員 |
1965年7月18日
|
1988年4月 当社入社 2010年3月 台湾麒麟啤酒股份社董事長総経理 2013年3月 メルシャン㈱執行役員企画部長 2015年3月 キリンビバレッジ㈱執行役員企画部長 2017年3月 同社常務執行役員企画部長 2018年3月 麒麟麦酒㈱執行役員企画部長 2019年3月 当社執行役員経営企画部部長 2020年3月 当社執行役員経営企画部部長兼DX戦略推進室長 2022年1月 当社執行役員経営企画部長麒麟麦酒㈱取締役 2022年3月 当社常務執行役員経営企画部長 2023年3月 当社常務執行役員 2024年3月 当社取締役常務執行役員(現任)協和キリン㈱取締役(現任) |
取締役 |
1947年1月22日
|
1969年4月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社 1989年2月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア㈱)日本代表 1995年12月 同社代表取締役社長 2003年4月 同社代表取締役会長 2005年9月 同社取締役会長 2007年9月 同社最高顧問 2009年10月 国際大学学長 2012年10月 同大学理事 2013年11月 同大学副理事長 2015年3月 当社社外監査役 2018年4月 国際大学特別顧問(現任) 2019年3月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1954年11月20日
|
1978年4月 ヤマハ発動機㈱入社 2010年3月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2018年1月 同社代表取締役会長 2019年3月 当社社外取締役(現任) 2021年3月 ヤマハ発動機㈱取締役会長 2022年1月 同社取締役 2022年3月 同社顧問(現任) |
取締役 |
1960年10月18日
|
1983年8月 日本ニューメディア㈱入社 2010年3月 エスエス製薬㈱代表取締役社長 2014年1月 ㈱コナミスポーツライフ(現コナミスポーツ㈱)代表取締役社長 2016年5月 同社取締役会長 2017年10月 ワイデックス㈱代表取締役社長 2018年3月 キリン㈱社外取締役 2019年3月 当社ストラテジック・アドバイザー 2020年3月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1950年1月2日
|
1979年9月 John Swire Sons (H.K.)Ltd .入社 1992年4月 Cathay Pacific Airways Limited Managing Director 2000年4月 British Airwaysplc 最高経営責任者 2011年3月 ライオン社取締役 2012年3月 同社取締役会長(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1955年5月7日
|
1986年7月 S.G.Warburg Co .,Ltd .入社 1999年2月 UBSアセットマネジメント(日本)社長 2000年6月 UBSWarburg 東京マネージングディレクター 2001年9月 ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School ) 2005年3月 同大学院FMEティーチング・フェロー 2008年3月 同大学院シニア・フェロー 2014年4月 慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授 2020年3月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1955年7月4日
|
1979年4月 全日本空輸㈱(現ANAホールディングス㈱)入社 2013年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年4月 同社代表取締役社長 2022年4月 同社代表取締役会長(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1959年3月17日
|
1982年4月 労働省入省 2003年4月 滋賀県副知事 2006年7月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課長 2011年7月 同省埼玉労働局長 2013年7月 同省労働基準局労災補償部長 2014年7月 同省雇用均等・児童家庭局長 2015年10月 同省政策統括官(労働担当) 2016年6月 同省政策統括官(統計・情報政策担当) 2017年7月 同省人材開発統括官 2019年3月 当社社外監査役 2024年3月 当社社外取締役(現任) |
常勤監査役 |
1963年11月29日
|
1987年4月 当社入社 2011年10月 サンミゲルビール社取締役 2014年3月 当社グループ財務担当ディレクター 2016年3月 ライオン社取締役 2016年4月 キリン㈱経理部長 2017年3月 同社執行役員経理部長 2019年4月 当社執行役員経営監査部長 2022年3月 当社常勤監査役(現任)協和発酵バイオ㈱監査役(現任) |
常勤監査役 |
1963年11月30日
|
1989年4月 当社入社 2015年3月 キリン㈱RD本部技術統括部長 2015年4月 同社RD本部研究開発推進部長 2018年3月 同社執行役員RD本部研究開発推進部長 2019年4月 当社執行役員RD本部副本部長兼研究開発推進部長 2020年3月 協和発酵バイオ㈱取締役 2020年4月 当社執行役員経営企画部健康事業推進室長 2022年4月 当社執行役員ヘルスサイエンス事業本部ヘルスサイエンス事業部部長 2023年3月 当社常勤監査役(現任)協和キリン㈱監査役(現任) |
監査役 |
1958年1月20日
|
1981年11月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1985年4月 公認会計士登録 1996年6月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2002年6月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 2006年7月 同監査法人人材開発本部人事担当 2010年9月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 2012年7月 同監査法人常務理事ナレッジ本部長 2013年7月 EY総合研究所㈱代表取締役社長 2020年3月 当社社外監査役(現任) |
監査役 |
1955年2月18日
|
1980年4月 弁護士登録長島・大野法律事務所入所 1988年10月 同事務所パートナー 2000年1月 長島・大野・常松法律事務所パートナー 2004年1月 同事務所マネージング・パートナー 2015年1月 同事務所代表 2020年1月 同事務所シニア・カウンセル(現任) 2022年3月 当社社外監査役(現任) |
監査役 |
1964年10月3日
|
1987年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1996年9月 世界銀行グループ入行 2001年5月 Toyota Motor Europe NV/SA.入社 2015年1月 同社General Manager ,Global Treasury Investor Relations 2018年3月 トヨタ自動車㈱経理部IR・株式グループ主幹 2018年11月 ソフトバンクグループ㈱入社 2020年2月 Soft Bank Group International Ltd .Managing Partner 2024年3月 当社社外監査役(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング