他社比較
ニップン 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長社長執行役員 |
1961年1月7日
|
1983年4月 当社入社 2011年6月 当社福岡工場長 2013年6月 当社生産・技術部長 2014年6月 当社執行役員生産・技術部長 2015年6月 当社取締役執行役員生産・技術副本部長兼生産・技術本部生産・技術部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員生産・技術本部長兼生産・技術本部生産・技術部長 2019年12月 当社取締役常務執行役員生産・技術本部長兼商品開発委員会委員長 2020年4月 当社取締役専務執行役員生産・技術本部長兼商品開発委員会委員長 2020年6月 当社代表取締役社長社長執行役員(現任) |
取締役専務執行役員コーポレート部門、新規事業担当EC事業室、ヘルスケア事業部管掌 |
1960年3月9日
|
1984年4月 当社入社 2014年9月 オーケー食品工業株式会社業務部長 2015年6月 オーケー食品工業株式会社取締役 2016年6月 オーケー食品工業株式会社常務取締役 2018年6月 当社執行役員経営企画部長 2020年6月 当社取締役常務執行役員経営企画部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員 2024年6月 当社取締役専務執行役員(現任) |
取締役専務執行役員営業部門担当製粉事業本部長 |
1961年3月13日
|
1984年4月当社入社2016年6月当社理事関東支店長2017年6月当社理事札幌支店長2019年6月当社執行役員製粉事業本部製粉営業部長2020年6月当社常務執行役員製粉事業本部長兼製粉事業本部製粉営業部長2021年6月当社上席執行役員製粉事業本部長2022年6月当社取締役常務執行役員製粉事業本部長2024年6月当社取締役専務執行役員製粉事業本部長(現任) |
取締役常務執行役員食品事業本部、冷凍食品事業本部、流通業務部、マーケティング推進部、原材料調達部管掌 |
1961年10月4日
|
1986年4月当社入社2015年6月当社小樽工場長2017年6月当社食品業務部門食品業務部長2019年6月当社理事食品業務本部食品業務部長2020年6月当社執行役員食品事業本部副本部長兼食品事業本部食品業務部長2021年6月当社上席執行役員食品事業本部長兼食品事業本部食品業務部長兼冷凍食品事業本部冷食業務部長2022年1月当社上席執行役員食品事業本部長 兼食品事業本部食品業務部長2022年4月当社上席執行役員食品事業本部長2022年6月当社取締役常務執行役員食品事業本部長2024年6月当社取締役常務執行役員(現任) |
取締役常務執行役員CSR管掌、総務部、人事・労務部、サステナビリティ推進部管掌 |
1963年11月27日
|
1987年4月当社入社2017年7月当社人事・労務部副部長2018年6月当社人事・労務部長2020年6月当社執行役員人事・労務部長2023年6月当社取締役執行役員2024年6月当社取締役常務執行役員(現任) |
取締役執行役員経理・財務部、経営企画部、広報部、監査管理部管掌 |
1963年11月26日
|
1987年4月当社入社2013年6月当社総務部秘書室長2017年7月当社総務部副部長兼総務部秘書室長2020年2月当社経理・財務部長2022年6月当社執行役員経理・財務部長2024年6月当社取締役執行役員(現任) |
取締役執行役員環境問題担当品質保証部、中央研究所、開発本部管掌生産・技術本部長 |
1964年8月8日
|
1988年4月当社入社2017年7月当社生産・技術本部生産・技術部副部長2018年6月当社生産・技術本部生産・技術部長2020年6月当社生産・技術本部副本部長兼生産・技術本部生産・技術部長2021年4月当社生産・技術本部副本部長兼生産・技術本部生産・技術第1部長2022年6月当社執行役員生産・技術本部副本部長兼生産・技術本部生産・技術第1部長2022年10月当社執行役員生産・技術本部副本部長2024年6月当社取締役執行役員生産・技術本部長(現任) |
取締役 |
1965年5月1日
|
1990年4月 運輸省(現国土交通省)入省 1994年4月 弁護士登録 1994年4月 丸の内総合法律事務所入所 2008年1月 丸の内総合法律事務所パートナー(現任) 2014年6月 当社監査役 2015年4月 最高裁判所司法研修所教官 2016年6月 トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)当社取締役(現任) 2017年6月 2020年6月 日本電設工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) |
取締役 |
1959年10月15日
|
1990年4月日本大学農獣医学部(現生物資源科学部)助手1994年4月日本大学農獣医学部(現生物資源科学部)専任講師2002年4月日本大学生物資源科学部助教授2011年3月日本大学生物資源科学部教授(現任)2022年6月当社取締役(現任) |
取締役 |
1968年6月19日
|
2001年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)経済研究所助教授2002年4月立教大学経済学部助教授2006年4月立教大学経営学部助教授2007年4月立教大学経営学部准教授2009年4月立教大学経営学部教授(現任)2015年6月共同印刷株式会社社外取締役(現任)2018年6月SGホールディングス株式会社社外取締役(現任)2023年6月株式会社ファンケル社外取締役(現任)2024年6月当社取締役(現任) |
取締役(監査等委員) |
1959年12月16日
|
1982年4月 当社入社 2014年3月 当社関連事業部長 2015年6月 当社理事関連事業部長 2016年6月 当社執行役員関連事業部長 2017年6月 当社執行役員経理・財務部長 2019年6月 当社取締役執行役員経理・財務部長 2020年2月 当社取締役執行役員 2020年6月 当社取締役常務執行役員 2023年6月 当社取締役専務執行役員 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1963年11月7日
|
1990年4月 弁護士登録 1990年4月 中村合同特許法律事務所入所 1993年3月 弁理士登録 1998年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2001年1月 中村合同特許法律事務所パートナー 2017年1月 中村合同特許法律事務所代表パートナー(現任) 2017年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1959年10月7日
|
1983年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行1984年9月学校法人駿河台学園入社1990年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所1994年3月公認会計士登録(現任)2007年1月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所2015年1月葉山良子公認会計士事務所代表(現任)2016年8月日本公認会計士協会専門研究員(現任)2023年5月株式会社ベルシステム24ホールディングス社外監査役(現任)2024年5月スギホールディングス株式会社監査役(現任)2024年6月当社取締役(監査等委員)(現任) |
昭和産業 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1957年10月1日
|
1981年4月 当社入社 2001年6月 当社広域営業本部長 2006年11月 当社製粉部長 2009年6月 当社執行役員 2012年6月 当社常務取締役 2014年6月 当社専務取締役 2016年4月 当社代表取締役社長 2020年4月 当社代表取締役社長執行役員 2023年4月 当社代表取締役会長(現任) |
代表取締役社長執行役員 |
1965年12月19日
|
1992年2月 当社入社 2013年6月 当社福岡支店長 2015年4月 当社経営企画部長 2018年4月 当社執行役員 2021年4月 当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役常務執行役員 2023年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任) |
取締役常務執行役員事業・営業部門統轄 |
1960年5月30日
|
1984年4月 当社入社 2007年4月 当社札幌支店長 2009年6月 当社食品部長 2014年6月 当社執行役員 2018年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員(現任) |
取締役常務執行役員テクニカル部門統轄 |
1964年11月2日
|
1987年4月当社入社2016年4月当社船橋工場長2019年4月当社執行役員2022年4月当社常務執行役員2022年6月当社取締役常務執行役員(現任) |
取締役常務執行役員コーポレート部門統轄・中計推進本部長 |
1962年1月20日
|
1985年4月 当社入社 2011年5月 当社事業開発部長 2016年4月 当社情報システム部長 2018年4月 当社執行役員 2022年4月 当社常務執行役員 2023年6月 当社取締役常務執行役員(現任) |
取締役 |
1961年3月12日
|
1983年4月 味の素㈱入社 2010年1月 ㈱シーボン入社 2010年4月 同社栃木工場工場長 2011年6月 同社執行役員生産部担当 2012年6月 同社取締役生産部担当 2013年6月 同社取締役兼執行役員統括販売責任者同社管理本部担当 2017年4月 同社常務取締役兼執行役員 2017年6月 同社代表取締役副社長兼執行役員 2019年6月 同社代表取締役副社長兼執行役員商品開発本部担当同社取締役 2020年1月 当社社外取締役(現任)アース製薬㈱社外取締役(現任) 2021年4月 ㈱クラレ社外取締役(現任) 2021年6月 |
取締役 |
1960年1月19日
|
1983年4月 農林水産省入省 2010年4月 水産庁漁政部長 2014年7月 同省生産局農産部長 2015年10月 同省政策統括官 2019年7月 特命全権大使パラオ共和国駐箚農林中央金庫エグゼクティブ・アドバイザー(現任) 2023年2月 当社社外取締役(現任) 2024年6月 |
取締役 |
1962年2月20日
|
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年10月 早川善雄税理士事務所入所 1991年9月 公認会計士登録 1992年4月 税理士登録 2002年10月 税理士法人早川・平会計パートナー(現任)イオンモール㈱社外監査役 2011年5月 同社社外取締役 2014年5月 井関農機㈱社外監査役(現任) 2016年3月 スズデン㈱社外取締役監査等委員(現任) 2016年6月 ㈱スシローグローバルホールディングス(現㈱FOOD&LIFECOMPANIES)社外取締役監査等委員(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2024年6月 |
取締役(監査等委員) |
1959年4月25日
|
1983年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)証券部長 2008年4月 同行クレジットエンジニアリング部長当社総務部長 2010年4月 当社執行役員当社常務執行役員 2012年4月 当社取締役常務執行役員 2013年6月 当社取締役 2016年4月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 |
取締役(監査等委員) |
1960年10月24日
|
1983年4月 山一證券㈱入社 1987年4月 スミス・バーニー証券会社入社 1992年9月 安田火災海上保険㈱入社 2007年7月 安田企業投資㈱総合企画部長 2008年6月 同社代表取締役専務 2017年4月 損害保険ジャパン日本興亜㈱(現損害保険ジャパン㈱)執行役員法務部長 2018年4月 SOМPOホールディングス㈱執行役員法務部長損害保険ジャパン日本興亜㈱(現損害保険ジャパン㈱)取締役常務執行役員 2021年6月 SOМPOホールディングス㈱取締役みずほ信託銀行㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)片倉工業㈱社外監査役(現任) 2023年6月 |
取締役(監査等委員) |
1961年9月19日
|
1984年4月 ㈱千葉銀行入行 2002年6月 同行幕張新都心支店長 2006年2月 同行市川支店市川法人営業部長 2011年6月 同行市場営業部長 2013年6月 同行審査部長 2014年6月 同行執行役員審査部長 2016年6月 同行取締役常務執行役員 2018年6月 ㈱ちばぎん総合研究所取締役副社長ちばぎんジェーシービーカード㈱(現ちばぎんカード㈱)取締役社長(現任) 2021年6月 ちばぎんディーシーカード㈱(現ちばぎんカード㈱)取締役社長(現任)当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング