他社比較
大気社 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長執行役員兼事業開発本部長 |
1959年4月20日
|
1983年4月 当社入社 2007年4月 執行役員環境システム事業部企画室長 2009年4月 常務執行役員企画本部長兼環境担当兼経営企画室長 2009年6月 取締役常務執行役員企画本部長兼環境担当兼経営企画室長 2012年4月 取締役常務執行役員環境システム事業部中部支店長 2015年4月 Taikisha (Singapore )Pte .Ltd .社長 2019年4月 理事塗装システム事業部海外統括部長 2020年4月 常務執行役員経営企画本部長 2021年4月 専務執行役員環境システム事業部長 2021年6月 取締役専務執行役員環境システム事業部長 2023年4月 代表取締役社長執行役員 2024年4月 代表取締役社長執行役員兼事業開発本部長(現在) |
代表取締役専務執行役員管理本部長 |
1960年2月23日
|
1982年4月 当社入社 2014年4月 執行役員環境システム事業部技術統括部長 2015年4月 上席執行役員環境システム事業部技術統括部長兼海外統括部長 2016年4月 上席執行役員環境システム事業部技術担当副事業部長兼技術統括部 2017年4月 常務執行役員環境システム事業部副事業部長 2017年6月 取締役常務執行役員環境システム事業部副事業部長 2019年4月 取締役専務執行役員環境システム事業部長 2021年4月 取締役専務執行役員管理本部長 2023年4月 代表取締役専務執行役員管理本部長(現在) |
取締役専務執行役員経営企画本部長兼サステナビリティ推進担当 |
1959年12月30日
|
2009年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行) 2012年10月 当社入社 2013年4月 経営企画本部経営企画室長 2014年4月 管理本部副本部長 2017年4月 常務執行役員管理本部長兼CSR担当 2018年6月 取締役常務執行役員管理本部長兼CSR担当 2021年4月 取締役専務執行役員経営企画本部長兼CSR担当 2023年4月 取締役専務執行役員経営企画本部長兼サステナビリティ推進担当(現在) |
取締役常務執行役員塗装システム事業部長 |
1958年12月10日
|
1981年4月 当社入社 2010年4月 執行役員塗装システム事業部第一事業所長 2013年4月 上席執行役員塗装システム事業部技術統括部長 2015年4月 上席執行役員塗装システム事業部副事業部長兼営業技術統括部長 2015年6月 取締役上席執行役員塗装システム事業部副事業部長兼営業技術統括部長 2016年4月 取締役常務執行役員塗装システム事業部副事業部長 2018年4月 取締役常務執行役員塗装システム事業部副事業部長兼TKSIndustrial Company (現Taikisha USA,Inc .)社長 2018年6月 常務執行役員塗装システム事業部副事業部長兼TKSIndustrial Company (現Taikisha USA,Inc .)社長 2023年4月 常務執行役員塗装システム事業部長 2023年6月 取締役常務執行役員塗装システム事業部長(現在) |
取締役常務執行役員環境システム事業部長 |
1964年12月16日
|
1987年4月 当社入社 2011年4月 環境システム事業部中部支店技術部工事部長 2013年4月 環境システム事業部東北支店技術部長 2017年3月 Taikisha (Thailand )Co .,Ltd .取締役 2019年4月 環境システム事業部大阪支社統括技術部長 2021年4月 執行役員環境システム事業部技術統括部長 2022年5月 執行役員環境システム事業部技術統括部長兼海外技術統括部長 2023年4月 常務執行役員環境システム事業部長 2023年6月 取締役常務執行役員環境システム事業部長(現在) |
取締役 |
1960年12月2日
|
1983年4月 朝日信用金庫入庫(1985年3月退職) 1992年4月 弁護士登録中島法律事務所(現あかねくさ法律事務所) 1999年4月 関東弁護士会連合会理事 2005年4月 日本弁護士連合会常務理事 2006年6月 株式会社アドウェイズ取締役(社外取締役) 2010年6月 同社監査役(2022年3月退任) 2014年4月 東京弁護士会副会長 2015年6月 当社監査役 2017年6月 当社取締役(現在) 2019年4月 関東弁護士会連合会副理事長(2020年3月退任) |
取締役 |
1955年6月19日
|
1980年4月 沖電気工業株式会社入社 1995年10月 同社情報通信システム事業本部マルチメディアシステム開発センタマルチメディアシステム開発部長 2004年4月 同社シリコンソリューションカンパニーバイスプレジデント兼デザイン本部長 2006年4月 同社執行役員 2008年4月 同社常務執行役員 2008年10月 株式会社OKIネットワークス(合併により、現沖電気工業株式会社)代表取締役社長(2010年3月退任) 2010年6月 沖電気工業株式会社取締役(2012年6月退任)沖電線株式会社取締役 2012年6月 沖電線株式会社代表取締役社長(2018年3月退任) 2018年4月 沖電気工業株式会社専務執行役員兼EMS事業本部長 2020年4月 同社専務執行役員兼コンポーネント&プラットフォーム事業本部長兼コンポーネント&プラットフォーム事業本部開発本部長(2021年3月退任) 2021年6月 当社取締役(現在) |
取締役 |
1964年3月7日
|
1986年4月 日本生命保険相互会社入社 2014年3月 同社執行役員関連事業部長 2016年3月 同社執行役員関連事業部長兼総合企画部審議役 2017年3月 同社執行役員代理店営業副本部長兼金融法人副本部長 2018年3月 同社常務執行役員金融法人本部長 2018年7月 同社取締役常務執行役員(代理店部門、金融法人部門、販売スタッフ部門(代理店、金融法人関係)担当)金融法人本部長 2019年3月 同社取締役(同年7月退任) 2019年4月 企業年金ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長 2019年6月 株式会社百十四銀行取締役(社外取締役、監査等委員)(2024年6月退任) 2020年4月 企業年金ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(2024年3月退任) 2020年6月 当社監査役 2024年4月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役社長(現在) 2024年6月 当社取締役(現在) |
取締役 |
1958年11月17日
|
1984年10月 デロイトハスキンズアンドセルズ共同会計事務所(後の監査法人三田会計社)入所 1990年2月 同事務所の合併により監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年6月 同法人パートナー(2019年6月退所) 2020年6月 サノヤスホールディングス株式会社取締役(社外取締役)(現在) 2024年6月 当社取締役(現在) |
常勤監査役 |
1960年7月9日
|
2013年7月 株式会社みずほ銀行仙台営業部付審議役 2015年4月 当社入社 2016年4月 経営企画本部企画管理部企画推進室長 2017年4月 経営企画本部企画推進部長 2018年4月 執行役員経営企画部長 2020年4月 経営企画本部長付 2020年6月 常勤監査役(現在) |
常勤監査役 |
1959年5月15日
|
1984年4月 当社入社 2012年4月 環境システム事業部東京支社設計部長 2015年4月 執行役員環境システム事業部九州支店長 2021年4月 経営企画本部長付 2021年6月 常勤監査役(現在) |
常勤監査役 |
1961年10月22日
|
1984年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社 2017年4月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)理事内部監査部長 2018年4月 同社執行役員北海道本部長 2020年4月 損害保険ジャパン株式会社執行役員(2022年3月退任) 2023年6月 常勤監査役(現在) |
監査役 |
1964年2月27日
|
1987年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 2013年4月 同社証券運用部長 2016年4月 同社執行役員法人営業企画部長 2018年4月 同社常務執行役(2024年3月退任) 2021年3月 東京建物不動産販売株式会社取締役(社外取締役)(2024年3月退任) 2024年4月 株式会社ワークスワークス取締役副社長(現在) 2024年6月 監査役(現在) |
監査役 |
1978年8月19日
|
2011年12月 AE海老名・綾瀬法律事務所入所(2015年4月退所) 2015年5月 株式会社リロ・ホールディング(現株式会社リログループ)入社(2019年4月退職) 2019年5月 弁護士法人樋口国際法律事務所入所(現在) 2024年6月 監査役(現在) |
高砂熱学工業 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長社長執行役員 |
1961年9月6日
|
1984年4月 当社入社 2015年4月 当社理事東日本事業本部横浜支店長 2017年4月 当社執行役員 2018年4月 当社大阪支店長 2019年4月 当社経営戦略本部長 2019年6月 当社取締役執行役員 2020年4月 当社代表取締役社長COO社長執行役員働き方改革担当兼経営企画本部管掌 2021年4月 当社経営企画本部管掌兼研究開発本部管掌 2022年4月 当社経営企画本部管掌兼研究開発本部管掌兼財務・IR統括部管掌 2023年6月 当社代表取締役社長社長執行役員(現) |
取締役副社長執行役員営業本部長兼研究開発本部管掌 |
1961年8月14日
|
1985年4月 当社入社 2016年4月 当社理事東日本事業本部東京本店営業1部長 2017年4月 当社東京本店副本店長 2018年4月 当社国内事業統括本部営業統括部長 2019年4月 当社執行役員事業統括本部営業統括部長 2020年4月 当社営業本部長 2021年4月 当社常務執行役員 2022年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼営業本部管掌 2023年4月 当社営業本部長 2024年4月 当社取締役副社長執行役員(現)営業本部長兼研究開発本部管掌(現) |
取締役専務執行役員技術本部長兼関係会社担当兼DX部門管掌兼事業戦略統括部管掌 |
1963年10月19日
|
1986年4月 当社入社 2016年4月 当社理事エンジニアリング事業本部エンジニアリング事業部長 2018年4月 当社執行役員 2019年4月 当社事業統括本部副本部長兼働き方改革担当 2019年6月 当社取締役執行役員 2020年4月 当社取締役常務執行役員品質・環境・安全担当兼国内関係会社担当兼事業統括本部管掌 2021年4月 当社事業統括本部長兼品質・環境・安全担当兼技術担当兼関係会社担当兼営業本部管掌 2022年6月 当社事業統括本部長兼品質・環境・安全担当兼技術担当兼関係会社担当 2023年4月 当社技術本部長兼関係会社担当兼事業戦略統括部管掌 2024年4月 当社取締役専務執行役員(現)技術本部長兼関係会社担当兼DX部門管掌兼事業戦略統括部管掌(現) |
取締役執行役員財務・IR統括部長兼リスク・コンプライアンス担当兼コーポレート部門管掌 |
1965年10月26日
|
1989年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2005年6月 同行管理部秘書室頭取秘書 2007年4月 同行本店営業第二部次長 2014年4月 同行高松法人営業部長兼高松支店長 2016年4月 同行ホールセール統括部グローバルコーポレートバンキング推進室長 2018年4月 同行本店営業第八部長 2021年4月 当社入社経営企画本部広報部長 2021年10月 当社理事 2022年4月 当社財務・IR統括部長 2023年4月 当社執行役員 2024年4月 当社財務・IR統括部長兼リスク・コンプライアンス担当兼コーポレート部門担当 2024年6月 当社取締役執行役員(現)財務・IR統括部長兼リスク・コンプライアンス担当兼コーポレート部門管掌(現) |
取締役 |
1954年6月29日
|
1978年4月 三菱商事㈱入社 2009年4月 同社執行役員(三菱自動車工業㈱常務執行役員) 2010年7月 同社執行役員主計部長 2010年11月 同社執行役員主計部長、コーポレート担当役員補佐 2013年4月 同社常務執行役員コーポレート担当役員(CFO) 2013年6月 同社代表取締役常務執行役員コーポレート担当役員(CFO) 2016年4月 同社代表取締役 2016年6月 同社顧問当社社外取締役(2018年6月退任) 2018年6月 三菱商事㈱常任監査役 2019年6月 同社常勤監査役 2022年6月 ㈱デジタルガレージ社外取締役(監査等委員)(現)当社社外取締役(現) |
取締役 |
1967年10月3日
|
1991年4月 ㈱野村総合研究所入社 1997年9月 Morgan Stanley Japan Ltd .入社 2004年12月 同社マネージングディレクター 2015年10月 同社調査統括本部副本部長 2019年11月 ㈱インフラ・リサーチ&アドバイザーズ代表取締役(現) 2020年6月 前田建設工業㈱非業務執行取締役(現) 2021年4月 当社顧問 2021年10月 インフロニア・ホールディングス㈱社外取締役報酬委員長(現) 2022年6月 当社社外取締役(現) |
取締役 |
1970年8月30日
|
2002年10月 弁護士登録 2002年11月 公認会計士登録 2006年12月 銀座プライム法律事務所入所(現) 2014年4月 国士舘大学教授(現) 2019年6月 当社社外取締役(現) |
取締役 |
1957年1月4日
|
1981年4月 環境庁(現環境省)入庁 2011年8月 内閣審議官、内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室長 2012年9月 原子力規制庁次長 2014年7月 環境省大臣官房長 2017年7月 環境事務次官 2019年7月 環境省顧問 2020年4月 早稲田大学法学部教授(現)当社顧問 2021年6月 当社社外取締役(現) 2022年3月 ㈱INPEX社外取締役(現) |
取締役監査等委員 |
1959年9月26日
|
1984年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2011年4月 Bankof Tokyo Mitsubishi UFJ(Malaysia )Berhad 総支配人 2012年11月 マレーシア日本人商工会議所(JACTIM)会頭 2014年3月 当社入社 2015年1月 当社理事国際事業本部国際経営管理部長 2017年4月 当社執行役員国際事業統括本部副本部長兼国際事業統括部長兼国際事業企画室長 2020年4月 当社経営企画本部長 2021年10月 当社常務執行役員 2023年4月 当社特命担当(経営企画担当) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現) |
取締役監査等委員 |
1958年8月6日
|
1984年4月 検事任官 2015年12月 最高検察庁公判部長 2017年4月 大阪地方検察庁検事正 2018年2月 福岡高等検察庁検事長 2020年1月 大阪高等検察庁検事長 2021年7月 辞職 2021年10月 弁護士登録 2021年11月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業入所(現) 2022年4月 学校法人東京歯科大学監事(現) 2022年6月 日本放送協会経営委員会委員(現)当社社外監査役 2023年6月 三井住友信託銀行㈱社外取締役監査等委員(現)当社社外取締役(監査等委員)(現) |
取締役監査等委員 |
1958年8月12日
|
1981年4月 日本航空㈱入社 2006年6月 同社業務監理部長(コンプライアンス推進・企業リスク対応担当) 2009年10月 同社事務統括部長(総務担当) 2010年2月 同社米州支社長兼ニューヨーク支店長 2013年4月 同社執行役員総務本部長(総務・法務・広報・秘書・政策業務部統括) 2018年6月 ㈱エージーピー代表取締役社長 2021年6月 同社会長 2022年9月 日本空港ビルデング㈱顧問(現) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) |
取締役監査等委員 |
1971年9月20日
|
1995年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1998年4月 公認会計士登録 2008年10月 公認会計士若松弘之事務所設立代表就任(現) 2010年6月 ㈱ウィザス社外監査役(現) 2012年6月 ㈱ミクシィ(現㈱MIXI)社外監査役(現) 2017年8月 ㈱レノバ社外監査役(現) 2018年7月 ㈱ジェネリス設立代表取締役就任(現) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング